Toutes les annonces
HPI 2
Référence de publication : BXA11252000998G
Bodacc A publié le 01/09/2011
N° RCS : 534449921 - Dénomination : HPI 2 - Adresse : 3 boulevard du Zénith 44800 Saint Herblain - Activité : Acquisition propriété de tous immeubles bâtis ou non bâtis ainsi que tous droits immobiliers appartenant ou susceptibles d'appartenir à la société - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 100.00 EUR - Administration : Associé indéfiniment responsable : GARREC Gildas André Marie Gérant associé indéfiniment responsable : HPI
Evénement : immatriculationsHPI 2
Référence de publication : 20130158 - Annonce : 750
Bodacc B n°20130158 publié le 18/08/2013
Annonce n° 750 N° RCS : 534449921 - Dénomination : HPI 2 - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 100 EUR - Administration : nomination du Gérant : Gendron, Mickaël Nicolas Daniel, modification de l'Associé indéfiniment responsable H.P.I. - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsHPI 2
Référence de publication : 20150080 - Annonce : 1223
Bodacc B n°20150080 publié le 24/04/2015
Annonce n° 1223 N° RCS : 534449921 - Dénomination : HPI 2 - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 100 EUR - Administration : Gérant partant : Gendron, Mickaël Nicolas Daniel, nomination du Gérant : Garrec, Gildas André Marie - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsHPI 2
Référence de publication : 20170212 - Annonce : 1299
Bodacc B n°20170212 publié le 05/11/2017
Annonce n° 1299 N° RCS : 534449921 - Dénomination : HPI 2 - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 100 EUR - Administration : Gérant partant : Garrec, Gildas André Marie, nomination du Gérant : Dubois, Charles-Henri - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsHPI 2
Référence de publication : 20190170 - Annonce : 646
Bodacc B n°20190170 publié le 04/09/2019
Annonce n° 646 N° RCS : 534449921 - Dénomination : HPI 2 - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 100 EUR - Administration : Gérant partant : Dubois, Charles-Henri ; modification du Gérant associé indéfiniment responsable Garrec, Gildas André Marie - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modifications