Toutes les annonces
SCI Prologis France CLXIII
Référence de publication : BXA11360000323W
Bodacc A publié le 30/12/2011
N° RCS : 538603952 - Dénomination : SCI Prologis France CLXIII - Adresse : - Activité : l\' acquisition de la pleine propriété d\'un bien immobilier situé en France, sur la commune de Morangis (Essonne), 1, 3 et 5 avenue louis blanc et 25 avenue Ferdinand de Lesseps, en conformité Aves les dispositions de la loi allemande sur les investissements intitulée "german Investment Act" (Investmentgesets), la loi de cet actif immobilier, sa gestion, son exploitation au moyen de baux ou de toute autre convention d\'occupation. - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 1975580.00 EUR - Administration : Gérant : RISPE François, Jean Gérant : VERICAT ROURE Manuel Gérant : LEE Karen Jane Associé : PROLOGIS EUROPEAN HOLDINGS XXVI S. à. r. l Associé : PROLOGIS FRANCE HOLDING S. à. r. l
Evénement : creationsSCI PROLOGIS FRANCE CLXIII
Référence de publication : BXA13155002657S
Bodacc A publié le 11/06/2013
N° RCS : 538603952 - Dénomination : SCI PROLOGIS FRANCE CLXIII - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 1975580 EUR - Administration : Gérant : Rispe, François Jean, Gérant : Vericat Roure, Manuel, Gérant : Cuvelier, Laurence, Associé : PROLOGIS EUROPEAN HOLDINGS XXVI S.A.R.L, Associé : PROLOGIS FRANCE HOLDING S.A.R.L.
Evénement : immatriculationsSCI PROLOGIS FRANCE CLXIII
Référence de publication : 20140174 - Annonce : 723
Bodacc B n°20140174 publié le 11/09/2014
Annonce n° 723 N° RCS : 538603952 - Dénomination : SCI PROLOGIS FRANCE CLXIII - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 1975580 EUR - Administration : Gérant partant : Vericat Roure, Manuel - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSCI PROLOGIS FRANCE CLXIII
Référence de publication : 20160068 - Annonce : 1608
Bodacc B n°20160068 publié le 06/04/2016
Annonce n° 1608 N° RCS : 538603952 - Dénomination : SCI PROLOGIS FRANCE CLXIII - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 1975580 EUR - Administration : nomination du Gérant : Brugère, nom d'usage : Tricault, Cécile - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSCI AlexandralogFRN10
Référence de publication : 20190040 - Annonce : 1694
Bodacc B n°20190040 publié le 26/02/2019
Annonce n° 1694 N° RCS : 538603952 - Dénomination : SCI AlexandralogFRN10 - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 1975580 EUR - Administration : Gérant partant : Rispe, François Jean ; Gérant partant : Cuvelier, Laurence ; Gérant partant : Brugère, nom d'usage : Tricault, Cécile ; nomination du Gérant : Sarre, Seynabou ; nomination du Gérant : Lui, Sieu Weng Gregory ; nomination du Gérant : Kang, Christine Hwee - Modification : modification survenue sur la dénomination, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
Evénement : modificationsSCI AlexandralogFRN10
Référence de publication : 20190093 - Annonce : 1355
Bodacc B n°20190093 publié le 15/05/2019
Annonce n° 1355 N° RCS : 538603952 - Dénomination : SCI AlexandralogFRN10 - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 1975580 EUR - Administration : Gérant partant : Sarre, Seynabou ; nomination du Gérant : Chiavelli, Amaya - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSCI AlexandralogFRN10
Référence de publication : 20190125 - Annonce : 1103
Bodacc B n°20190125 publié le 02/07/2019
Annonce n° 1103 N° RCS : 538603952 - Dénomination : SCI AlexandralogFRN10 - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 1975600 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
Evénement : modificationsSCI AlexandralogFRN10
Référence de publication : 20210008 - Annonce : 1605
Bodacc B n°20210008 publié le 13/01/2021
Annonce n° 1605 N° RCS : 538603952 - Dénomination : SCI AlexandralogFRN10 - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 1975600 EUR - Administration : Gérant partant : Kang, Christine Hwee ; nomination du Gérant : Tel, Riemer Theodoor - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modifications