Toutes les annonces
SCI DORIAN
Référence de publication : BXA12243000797A
Bodacc A publié le 09/08/2012
N° RCS : 753402858 - Dénomination : SCI DORIAN - Adresse : 47 avenue de l'Opéra 75002 Paris - Activité : Investissement dans des immeubles acquis ou construits en vue de leur location, travaux. - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 1000 EUR - Administration : Gérant : VENDOME CAPITAL PARTNERS, Gérant : Mosella Consult ( Luxembourg B 51.918), Associé : IMMO NATION, Associé : NATION, Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT FS II, Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT FS II.
Evénement : immatriculationsSCI DORIAN
Référence de publication : 20130202 - Annonce : 1172
Bodacc B n°20130202 publié le 18/10/2013
Annonce n° 1172 N° RCS : 753402858 - Dénomination : SCI DORIAN - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 1000 EUR - Administration : Gérant partant : Mosella Consult ( Luxembourg B 51.918), nomination du Gérant : ALBAACH CONSULT SARL (société de droit Luxembourgeois B177738) - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSCI DORIAN
Référence de publication : 20150045 - Annonce : 649
Bodacc B n°20150045 publié le 05/03/2015
Annonce n° 649 N° RCS : 753402858 - Dénomination : SCI DORIAN - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 1000 EUR - Administration : Gérant partant : ALBAACH CONSULT SARL (société de droit Luxembourgeois B177738), nomination du Gérant : AG REAL ESTATE FRANCE - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSCI DORIAN
Référence de publication : 20180123 - Annonce : 1466
Bodacc B n°20180123 publié le 29/06/2018
Annonce n° 1466 N° RCS : 753402858 - Dénomination : SCI DORIAN - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 1000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT FS I ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT FS II ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Morot, Patrice - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modifications