Toutes les annonces
SCEV DE VAU PULAN
Référence de publication : BXA12282001853R
Bodacc A publié le 10/09/2012
N° RCS : 754015360 - Dénomination : SCEV DE VAU PULAN - Adresse : 3 grande rue 89800 Fontenay Pres Chablis - Activité : Activités agricoles (viticulture) - forme juridique : Société civile d'exploitation viticole - capital : 300000 EUR - Administration : Gérant associé indéfiniment responsable : De Sousa Oliveira, Rémy, Associé indéfiniment responsable : De Oliveira, Manuel.
Evénement : immatriculationsSCEV DE VAU PULAN
Référence de publication : BXA12282001853R
Bodacc A publié le 27/09/2012
N° RCS : 754015360 - Dénomination : SCEV DE VAU PULAN - Adresse : 3 grande rue 89800 Fontenay Pres Chablis - Activité : Activités agricoles (viticulture) - forme juridique : Société civile d'exploitation viticole - capital : 300000 EUR - Administration : Gérant associé indéfiniment responsable : De Sousa Oliveira, Rémy, Associé indéfiniment responsable : De Oliveira, Manuel.
Evénement : creationsSCEV DE VAU PULAN
Référence de publication : 20120236 - Annonce : 1475
Bodacc B n°20120236 publié le 06/12/2012
Annonce n° 1475 N° RCS : 754015360 - Dénomination : SCEV DE VAU PULAN - forme juridique : Société civile d'exploitation viticole - capital : 300000 EUR - Administration : Gérant associé indéfiniment responsable partant : De Sousa Oliveira, Rémy, nomination du Co-gérant associé indéfiniment responsable : Garnier, Cyril, Georges, nomination du Co-gérant associé indéfiniment responsable : Garnier, Gilles, Henri - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement, la date de début d'activité et l'administration
Evénement : modificationsSCEV DE VAU PULAN
Référence de publication : 20200039 - Annonce : 4153
Bodacc B n°20200039 publié le 25/02/2020
Annonce n° 4153 N° RCS : 754015360 - Dénomination : SCEV DE VAU PULAN Activités agricoles (viticulture) - forme juridique : Société civile d'exploitation viticole - capital : 30000 EUR - Administration : modification de l'Associé indéfiniment responsable Garnier, Cyril Georges - Modification : modification survenue sur le capital (diminution), l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
Evénement : modifications