Toutes les annonces
SASI UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC
Référence de publication : 20080022 - Annonce : 361
Bodacc B n°20080022 publié le 01/02/2008
Annonce n° 361 N° RCS : 781196324 - Dénomination : SASI UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC la production, la distillation, le logement, le stockage, le vieillissement, le financement de ce stock, l'écoulement et la mise en marché du cognac et faire en général toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à ces divers objets - forme juridique : S.A.S.I. - capital : 685590 EUR - Administration : président : LAURICHESSE (Bernard), administrateurs : BONNARME (Xavier), BEGUIN (Patrick), PAUTIER (Patrick, François, Jean, Louis, Marie), DELOUME (Philippe), PERAUD (Eric, Marc), AUFFRET (Yves), THOMAS (Michel), BELLEBEAU (Robert), SACO AUGIER ROBIN BRIAN & CO, SACO MARTELL & CO, COCUAUD (Jérôme), commissaire aux comptes : DESCUBES (Francis), commissaire aux comptes titulaire : BASSANT (Gérard). - Modification : modification survenue sur l'administration. Date d'effet : 12/01/1971
Evénement : modificationsUNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C.
Greffe : cognac
Référence de publication : BXC08056008683G - Annonce : 1224
Depot au Bodacc publié le 01/03/2008
Annonce n° 1224 N° RCS : 781196324 - Dénomination : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C. place Edouard Martell 16100 Cognac - forme juridique : Société d'intérêt collectif agricole - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesUNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C.
Référence de publication : 20080151 - Annonce : 230
Bodacc B n°20080151 publié le 26/08/2008
Annonce n° 230 N° RCS : 781196324 - Dénomination : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C. La production, la distillation, le logement, le stockage, le vieillissement, le financement de ce stock, l'écoulement et la mise en marché du cognac et faire en général toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à ces divers objets - forme juridique : S.I.C.A. - capital : 1067992.53 EUR - Administration : Président de la société : LAURICHESSE BernardAdministrateur : BONNARME Xavier. Administrateur : BEGUIN Patrick. Administrateur : PAUTIER Patrick François Jean Louis Mari. Administrateur : DELOUME Philippe. Administrateur : PERAUD Eric Marc. Administrateur : AUFFRET Yves. Administrateur : THOMAS Michel. Administrateur : BELLEBEAU Robert. Administrateur : AUGIER ROBIN BRIAND & C°, représenté par M MOREL Jean-Marc. Administrateur : MARTELL & Co, représenté par M FIL Benoît. Administrateur : COCUAUD Jérôme. Commissaire aux comptes : DESCUBES Francis. Commissaire aux comptes titulaire : BASSANT Gérard. - Modification : Modification dans conseil d'administration Ancien représentant permanent de MARTELL & Co SA - Mr DANNEAUX Christophe
Evénement : modificationsUNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C .A.-U.V.P.C.
Greffe : cognac
Référence de publication : BXC083640021637 - Annonce : 1553
Depot au Bodacc publié le 12/01/2009
Annonce n° 1553 N° RCS : 781196324 - Dénomination : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C .A.-U.V.P.C. place Edouard Martell 16100 Cognac - forme juridique : Société d'intérêt collectif agricole - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesUNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C.
Référence de publication : 20090008 - Annonce : 87
Bodacc B n°20090008 publié le 13/01/2009
Annonce n° 87 N° RCS : 781196324 - Dénomination : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C. La production, la distillation, le logement, le stockage, le vieillissement, le financement de ce stock, l'écoulement et la mise en marché du cognac et faire en général toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à ces divers objets - forme juridique : S.I.C.A. - capital : 1794060.42 EUR - Administration : Président de la société : LAURICHESSE Bernard. Administrateur : BONNARME Xavier. Administrateur : BEGUIN Patrick. Administrateur : PAUTIER Patrick François Jean Louis Mari. Administrateur : DELOUME Philippe. Administrateur : PERAUD Eric Marc. Administrateur : AUFFRET Yves. Administrateur : THOMAS Michel. Administrateur : AUGIER ROBIN BRIAND & C°, représenté par M MOREL Jean-Marc. Administrateur : MARTELL & Co, représenté par M FIL Benoît. Administrateur : COCUAUD Jérôme. Administrateur : EARL PELUCHON - TAINON, représenté par M TAINON Patrice. Commissaire aux comptes : DESCUBES Francis. Commissaire aux comptes titulaire : BASSANT Gérard. - Modification : Augmentation de capital Changement d'administrateur Ancien capital sl : 1 067 992,53 euros Ancien administrateur : Mr BELLEBEAU Robert
Evénement : modificationsUNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C.
Greffe : angoulême
Référence de publication : BXC100460075797 - Annonce : 1591
Depot au Bodacc publié le 22/02/2010
Annonce n° 1591 N° RCS : 781196324 - Dénomination : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C. place Edouard Martell 16100 Cognac - forme juridique : S.I.C.A. - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesUNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C.
Référence de publication : 20100063 - Annonce : 275
Bodacc B n°20100063 publié le 31/03/2010
Annonce n° 275 N° RCS : 781196324 - Dénomination : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C. La production, la distillation, le logement, le stockage, le vieillissement, le financement de ce stock, l'écoulement et la mise en marché du cognac et faire en général toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à ces divers objets - forme juridique : S.I.C.A. - capital : 2578185.09 EUR - Administration : Président de la société : LAURICHESSE Bernard Administrateur : BONNARME Xavier Administrateur : BEGUIN Patrick Administrateur : PAUTIER Patrick François Jean Louis Mari Administrateur : DELOUME Philippe Administrateur : PERAUD Eric Marc Administrateur : AUFFRET Yves Administrateur : THOMAS Michel Administrateur : AUGIER ROBIN BRIAND & C°, représenté par M MOREL Jean-Marc Administrateur : MARTELL & Co, représenté par M FIL Benoît Administrateur : COCUAUD Jérôme Administrateur : EARL PELUCHON - TAINON, représenté par M TAINON Patrice Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BASSANT-LANGLET & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT COMPTABILITE EXPERTISE LANGLET - Modification : Augmentation de capital Changement de commissaire aux comptes
Evénement : modificationsUNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C.
Greffe : angoulême
Référence de publication : BXC110680065874 - Annonce : 1476
Depot au Bodacc publié le 22/03/2011
Annonce n° 1476 N° RCS : 781196324 - Dénomination : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C. place Edouard Martell 16100 Cognac - forme juridique : S.I.C.A. - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesUNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C.
Référence de publication : 20110088 - Annonce : 208
Bodacc B n°20110088 publié le 05/05/2011
Annonce n° 208 N° RCS : 781196324 - Dénomination : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C. La production, la distillation, le logement, le stockage, le vieillissement, le financement de ce stock, l'écoulement et la mise en marché du cognac et faire en général toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à ces divers objets - forme juridique : S.I.C.A. - capital : - Administration : Président de la société : LAURICHESSE Bernard Administrateur : BONNARME Xavier Administrateur : BEGUIN Patrick Administrateur : PAUTIER Patrick François Jean Louis Mari Administrateur : DELOUME Philippe Administrateur : PERAUD Eric Marc Administrateur : AUFFRET Yves Administrateur : THOMAS Michel Administrateur : AUGIER ROBIN BRIAND & C°, représenté par M MOREL Jean-Marc Administrateur : MARTELL & Co, représenté par M FIL Benoît Administrateur : COCUAUD Jérôme Administrateur : EARL PELUCHON - TAINON, représenté par M TAINON Patrice Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BASSANT-LANGLET & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT COMPTABILITE EXPERTISE LANGLET - Modification : Augmentation de capital
Evénement : modificationsUNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C.
Greffe : angoulème
Référence de publication : BXC12035001688B - Annonce : 1514
Depot au Bodacc publié le 13/02/2012
Annonce n° 1514 N° RCS : 781196324 - Dénomination : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C. place Edouard Martell 16100 Cognac - forme juridique : Société d'intérêt collectif agricole - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesUNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C.
Référence de publication : 20120036 - Annonce : 311
Bodacc B n°20120036 publié le 21/02/2012
Annonce n° 311 N° RCS : 781196324 - Dénomination : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C. - forme juridique : Société d'intérêt collectif agricole - capital : - Administration : Président : LAURICHESSE Bernard Administrateur : BONNARME Xavier Administrateur : BEGUIN Patrick Administrateur : PAUTIER Patrick, François, Jean, Louis, Mari Administrateur : DELOUME Philippe Administrateur : PERAUD Eric, Marc Administrateur : AUFFRET Yves Administrateur : COCUAUD Jérôme Administrateur : AUGIER ROBIN BRIAND & C° représenté par MOREL Jean-Marc Administrateur : MARTELL & Co représenté par FIL Benoît Administrateur : EARL PELUCHON - TAINON représenté par TAINON Patrice Administrateur : SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES THOMAS (SACA) représenté par THOMAS Amaury Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BASSANT-LANGLET & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT COMPTABILITE EXPERTISE LANGLET - Modification : Modification survenue sur le capital, l'administration
Evénement : modificationsUNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C.
Greffe : angoulème
Référence de publication : BXC12366002117Q - Annonce : 1503
Depot au Bodacc publié le 15/01/2013
Annonce n° 1503 N° RCS : 781196324 - Dénomination : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C. place Edouard Martell 16100 Cognac - forme juridique : Société d'intérêt collectif agricole - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesUNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C.
Référence de publication : 20130019 - Annonce : 236
Bodacc B n°20130019 publié le 27/01/2013
Annonce n° 236 N° RCS : 781196324 - Dénomination : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C. - forme juridique : Société d'intérêt collectif agricole - capital : - Administration : Président : LAURICHESSE Bernard Administrateur : BEGUIN Patrick Administrateur : PAUTIER Patrick, François, Jean, Louis, Mari Administrateur : PERAUD Eric, Marc Administrateur : AUGIER ROBIN BRIAND & C° représenté par MOREL Jean-Marc Administrateur : MARTELL & Co représenté par FIL Benoît Administrateur : EARL PELUCHON - TAINON représenté par TAINON Patrice Administrateur : SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES THOMAS (SACA) représenté par THOMAS Amaury Administrateur : SCEA DE LA SALLE (SCEA) Administrateur : EARL DELOUME-LE CLOS (EARL) Administrateur : AUFFRET Marie Noëlle et Yves (EARL) Administrateur : SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA COUTURE (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BASSANT-LANGLET & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT COMPTABILITE EXPERTISE LANGLET - Modification : Modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsUNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C.
Greffe : angoulème
Référence de publication : 160122375000000 - Annonce : 1467
Depot au Bodacc publié le 25/01/2014
Annonce n° 1467 N° RCS : 781196324 - Dénomination : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C. place Edouard Martell 16100 Cognac - forme juridique : Société d'intérêt collectif agricole - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesUNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C.
Référence de publication : 20140018 - Annonce : 220
Bodacc B n°20140018 publié le 26/01/2014
Annonce n° 220 N° RCS : 781196324 - Dénomination : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C. - forme juridique : Société d'intérêt collectif agricole - capital : - Administration : Président : LAURICHESSE Bernard Administrateur : BEGUIN Patrick Administrateur : AUGIER ROBIN BRIAND & C° représenté par MOREL Jean-Marc Administrateur : MARTELL & Co représenté par FIL Benoît Administrateur : EARL PELUCHON - TAINON représenté par TAINON Patrice Administrateur : SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES THOMAS (SACA) représenté par THOMAS Amaury Administrateur : SCEA DE LA SALLE (SCEA) représenté par BONNARME Xavier Administrateur : EARL DELOUME-LE CLOS (EARL) représenté par DELOUME Philippe Administrateur : AUFFRET Marie Noëlle et Yves (EARL) représenté par AUFFRET Yves Administrateur : SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA COUTURE (SARL) représenté par COCUAUD Jérôme Administrateur : BARIT LAURICHESSE (SARL) représenté par LAURICHESSE Bernard Administrateur : EARL DE LA ROMEDE (EARL) représenté par PAUTIER Patrick Administrateur : PERAUD ET FILLE (SCEA) représenté par PERAUD Eric Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BASSANT-LANGLET & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT COMPTABILITE EXPERTISE LANGLET - Modification : Modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsUNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C.
Greffe : angoulème
Référence de publication : 160133425000000 - Annonce : 714
Depot au Bodacc publié le 30/01/2015
Annonce n° 714 N° RCS : 781196324 - Dénomination : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C. place Edouard Martell 16100 Cognac - forme juridique : Société d'intérêt collectif agricole - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesUNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C.
Référence de publication : 20150086 - Annonce : 221
Bodacc B n°20150086 publié le 05/05/2015
Annonce n° 221 N° RCS : 781196324 - Dénomination : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C. - forme juridique : Société d'intérêt collectif agricole - capital : - Administration : Président : LAURICHESSE Bernard Administrateur : AUGIER ROBIN BRIAND & C° représenté par MOREL Jean-Marc Administrateur : MARTELL & Co représenté par FIL Benoît Administrateur : EARL PELUCHON - TAINON représenté par TAINON Patrice Administrateur : SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES THOMAS (SACA) représenté par THOMAS Amaury Administrateur : SCEA DE LA SALLE (SCEA) représenté par BONNARME Xavier Administrateur : EARL DELOUME-LE CLOS (EARL) représenté par DELOUME Philippe Administrateur : AUFFRET Marie Noëlle et Yves (EARL) représenté par AUFFRET Yves Administrateur : SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA COUTURE (SARL) représenté par COCUAUD Jérôme Administrateur : BARIT LAURICHESSE (SARL) représenté par LAURICHESSE Bernard Administrateur : EARL DE LA ROMEDE (EARL) représenté par PAUTIER Patrick Administrateur : PERAUD ET FILLE (EARL) représenté par PERAUD Eric Administrateur : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE CHEZ DROUILLARD (SCEA) représenté par BEGUIN Patrick Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BASSANT-LANGLET & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT COMPTABILITE EXPERTISE LANGLET - Modification : Modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsUNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C.
Référence de publication : 20150146 - Annonce : 233
Bodacc B n°20150146 publié le 02/08/2015
Annonce n° 233 N° RCS : 781196324 - Dénomination : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C. - forme juridique : Société d'intérêt collectif agricole - capital : - Administration : Président : LAURICHESSE Bernard Administrateur : MARTELL & Co représenté par FIL Benoît Administrateur : EARL PELUCHON - TAINON représenté par TAINON Patrice Administrateur : SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES THOMAS (SACA) représenté par THOMAS Amaury Administrateur : SCEA DE LA SALLE (SCEA) représenté par BONNARME Xavier Administrateur : EARL DELOUME-LE CLOS (EARL) représenté par DELOUME Philippe Administrateur : AUFFRET Marie Noëlle et Yves (EARL) représenté par AUFFRET Yves Administrateur : SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA COUTURE (SARL) représenté par COCUAUD Jérôme Administrateur : BARIT LAURICHESSE (SARL) représenté par LAURICHESSE Bernard Administrateur : EARL DE LA ROMEDE (EARL) représenté par PAUTIER Patrick Administrateur : PERAUD ET FILLE (EARL) représenté par PERAUD Eric Administrateur : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE CHEZ DROUILLARD (SCEA) représenté par BEGUIN Patrick Administrateur : AUGIER ROBIN BRIAND & CIE (SAS) représenté par JONCOURT Pierre, Georges, Marie Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BASSANT-LANGLET & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT COMPTABILITE EXPERTISE LANGLET - Modification : Modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsUNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C.
Greffe : angoulème
Référence de publication : 160145902000000 - Annonce : 1131
Depot au Bodacc publié le 22/03/2016
Annonce n° 1131 N° RCS : 781196324 - Dénomination : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C. place Edouard Martell 16100 Cognac - forme juridique : Société d'intérêt collectif agricole - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesUNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C.
Référence de publication : 20160079 - Annonce : 299
Bodacc B n°20160079 publié le 21/04/2016
Annonce n° 299 N° RCS : 781196324 - Dénomination : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C. - forme juridique : Société d'intérêt collectif agricole - capital : - Administration : Président : LAURICHESSE Bernard Administrateur : MARTELL & Co représenté par FIL Benoît Administrateur : EARL PELUCHON - TAINON représenté par TAINON Patrice Administrateur : SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES THOMAS (SACA) représenté par THOMAS Amaury Administrateur : SCEA DE LA SALLE (SCEA) représenté par BONNARME Xavier Administrateur : EARL DELOUME-LE CLOS (EARL) représenté par DELOUME Philippe Administrateur : AUFFRET Marie Noëlle et Yves (EARL) représenté par AUFFRET Yves Administrateur : SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA COUTURE (SARL) représenté par COCUAUD Jérôme Administrateur : BARIT LAURICHESSE (SARL) représenté par LAURICHESSE Bernard Administrateur : EARL DE LA ROMEDE (EARL) représenté par PAUTIER Patrick Administrateur : PERAUD ET FILLE (EARL) représenté par PERAUD Eric Administrateur : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE CHEZ DROUILLARD (SCEA) représenté par BEGUIN Patrick Administrateur : AUGIER ROBIN BRIAND & CIE (SAS) représenté par JONCOURT Pierre, Georges, Marie Administrateur : SOCIETE CABEL (SAS) représenté par BELLEBEAU Delphine Administrateur : SCEA VIGNOBLES BRISSON (SCEA) représenté par BRISSON Raphaël, Stéphane Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BASSANT-LANGLET & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT COMPTABILITE EXPERTISE LANGLET - Modification : Modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsUNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C.
Référence de publication : 20230158 - Annonce : 239
Bodacc B n°20230158 publié le 18/08/2023
Annonce n° 239 N° RCS : 781196324 - Dénomination : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C. La production, la distillation, le logement, le stockage, le vieillissement, le financement de ce stock, l\'écoulement et la mise en marché du cognac et faire en général toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à ces divers objets - forme juridique : Société d\'intérêt collectif agricole - capital : - Administration : Président : LAURICHESSE Bernard ; Administrateur : SOCIETE D\'EXPLOITATION DES VIGNOBLES THOMASTHOMAS Amaury ; Administrateur : SCEA DE LA SALLEBONNARME Xavier ; Administrateur : EARL DELOUME-LE CLOSDELOUME Philippe ; Administrateur : AUFFRET Marie Noëlle et YvesAUFFRET Yves ; Administrateur : SOCIETE D\'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA COUTURECOCUAUD Jérôme ; Administrateur : BARIT LAURICHESSELAURICHESSE Bernard ; Administrateur : EARL DE LA ROMEDEPAUTIER Patrick ; Administrateur : PERAUD ET FILLEPERAUD Eric ; Administrateur : SOCIETE CABELBELLEBEAU Delphine ; Administrateur : SCEA VIGNOBLES BRISSONBRISSON Raphaël, Stéphane ; Administrateur : BAUDRY Nicolas Louis Albert ; Administrateur : MARTELL & CoFIL Benoît ; Administrateur : SOCIETE CIVILE D\'EXPLOITATION AGRICOLE DE CHEZ DROUILLARDBEGUIN Patrick ; Administrateur : AUGIER ROBIN BRIAND & CIEJONCOURT Pierre, Georges, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BASSANT-LANGLET & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT COMPTABILITE EXPERTISE LANGLET - Modification : Modification survenue sur l\'administration.
Evénement : modificationsUNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C.
Référence de publication : 20230181 - Annonce : 248
Bodacc B n°20230181 publié le 20/09/2023
Annonce n° 248 N° RCS : 781196324 - Dénomination : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C. La production, la distillation, le logement, le stockage, le vieillissement, le financement de ce stock, l\'écoulement et la mise en marché du cognac et faire en général toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à ces divers objets - forme juridique : Société d\'intérêt collectif agricole - capital : - Administration : Président : LAURICHESSE Bernard ; Administrateur : SOCIETE D\'EXPLOITATION DES VIGNOBLES THOMASTHOMAS Amaury ; Administrateur : SCEA DE LA SALLEBONNARME Xavier ; Administrateur : DELOUME-LE CLOSDELOUME Philippe ; Administrateur : SOCIETE D\'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA COUTURECOCUAUD Jérôme ; Administrateur : BARIT LAURICHESSELAURICHESSE Bernard ; Administrateur : EARL DE LA ROMEDEPAUTIER Patrick ; Administrateur : PERAUD ET FILLEPERAUD Eric ; Administrateur : SOCIETE CABELBELLEBEAU Delphine ; Administrateur : SCEA VIGNOBLES BRISSONBRISSON Raphaël, Stéphane ; Administrateur : BAUDRY Nicolas Louis Albert ; Administrateur : LE CHATEAU DE LONZACROY Olivier Julien ; Administrateur : MARTELL & CoFIL Benoît ; Administrateur : SOCIETE CIVILE D\'EXPLOITATION AGRICOLE DE CHEZ DROUILLARDBEGUIN Patrick ; Administrateur : AUGIER ROBIN BRIAND & CIEJONCOURT Pierre, Georges, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BASSANT-LANGLET & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT COMPTABILITE EXPERTISE LANGLET - Modification : Modification survenue sur l\'administration.
Evénement : modificationsUNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C.
Référence de publication : 20230181 - Annonce : 249
Bodacc B n°20230181 publié le 20/09/2023
Annonce n° 249 N° RCS : 781196324 - Dénomination : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C. La production, la distillation, le logement, le stockage, le vieillissement, le financement de ce stock, l\'écoulement et la mise en marché du cognac et faire en général toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à ces divers objets - forme juridique : Société d\'intérêt collectif agricole - capital : - Administration : Président : LAURICHESSE Bernard ; Administrateur : SOCIETE D\'EXPLOITATION DES VIGNOBLES THOMASTHOMAS Amaury ; Administrateur : SCEA DE LA SALLEBONNARME Xavier ; Administrateur : DELOUME-LE CLOSDELOUME Philippe ; Administrateur : SOCIETE D\'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA COUTURECOCUAUD Jérôme ; Administrateur : BARIT LAURICHESSELAURICHESSE Bernard ; Administrateur : EARL DE LA ROMEDEPAUTIER Patrick ; Administrateur : PERAUD ET FILLEPERAUD Eric ; Administrateur : SOCIETE CABELBELLEBEAU Delphine ; Administrateur : BAUDRY Nicolas Louis Albert ; Administrateur : LE CHATEAU DE LONZACROY Olivier Julien ; Administrateur : MARTELL & CoFIL Benoît ; Administrateur : SOCIETE CIVILE D\'EXPLOITATION AGRICOLE DE CHEZ DROUILLARDBEGUIN Patrick ; Administrateur : AUGIER ROBIN BRIAND & CIEJONCOURT Pierre, Georges, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BASSANT-LANGLET & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT COMPTABILITE EXPERTISE LANGLET - Modification : Modification survenue sur l\'administration.
Evénement : modificationsUNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC-U.V.P.C.
Référence de publication : 20230181 - Annonce : 250
Bodacc B n°20230181 publié le 20/09/2023
Annonce n° 250 N° RCS : 781196324 - Dénomination : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC-U.V.P.C. La production, la distillation, le logement, le stockage, le vieillissement, le financement de ce stock, l\'écoulement et la mise en marché du cognac et faire en général toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à ces divers objets - forme juridique : Société d\'intérêt collectif agricole - capital : - Administration : Président : LAURICHESSE Bernard ; Administrateur : SOCIETE D\'EXPLOITATION DES VIGNOBLES THOMASTHOMAS Amaury ; Administrateur : SCEA DE LA SALLEBONNARME Xavier ; Administrateur : DELOUME-LE CLOSDELOUME Philippe ; Administrateur : SOCIETE D\'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA COUTURECOCUAUD Jérôme ; Administrateur : BARIT LAURICHESSELAURICHESSE Bernard ; Administrateur : EARL DE LA ROMEDEPAUTIER Patrick ; Administrateur : PERAUD ET FILLEPERAUD Eric ; Administrateur : SOCIETE CABELBELLEBEAU Delphine ; Administrateur : BAUDRY Nicolas Louis Albert ; Administrateur : LE CHATEAU DE LONZACROY Olivier Julien ; Administrateur : MORANDIERE VINCENTMORANDIERE Vincent Ludovic ; Administrateur : MARTELL & CoFIL Benoît ; Administrateur : SOCIETE CIVILE D\'EXPLOITATION AGRICOLE DE CHEZ DROUILLARDBEGUIN Patrick ; Administrateur : AUGIER ROBIN BRIAND & CIEJONCOURT Pierre, Georges, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BASSANT-LANGLET & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT COMPTABILITE EXPERTISE LANGLET - Modification : Modification survenue sur l\'administration, la dénomination.
Evénement : modificationsUNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC-U.V.P.C.
Référence de publication : 20230181 - Annonce : 251
Bodacc B n°20230181 publié le 20/09/2023
Annonce n° 251 N° RCS : 781196324 - Dénomination : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC-U.V.P.C. La production, la distillation, le logement, le stockage, le vieillissement, le financement de ce stock, l\'écoulement et la mise en marché du cognac et faire en général toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à ces divers objets - forme juridique : Société d\'intérêt collectif agricole - capital : - Administration : Président : LAURICHESSE Bernard ; Administrateur : SCEA DE LA SALLEBONNARME Xavier ; Administrateur : DELOUME-LE CLOSDELOUME Philippe ; Administrateur : SOCIETE D\'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA COUTURECOCUAUD Jérôme ; Administrateur : BARIT LAURICHESSELAURICHESSE Bernard ; Administrateur : EARL DE LA ROMEDEPAUTIER Patrick ; Administrateur : SOCIETE CABELBELLEBEAU Delphine ; Administrateur : BAUDRY Nicolas Louis Albert ; Administrateur : LE CHATEAU DE LONZACROY Olivier Julien ; Administrateur : MORANDIERE VINCENTMORANDIERE Vincent Ludovic ; Administrateur : MARTELL & CoFIL Benoît ; Administrateur : SOCIETE CIVILE D\'EXPLOITATION AGRICOLE DE CHEZ DROUILLARDBEGUIN Patrick ; Administrateur : AUGIER ROBIN BRIAND & CIEJONCOURT Pierre, Georges, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BASSANT-LANGLET & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT COMPTABILITE EXPERTISE LANGLET - Modification : Modification survenue sur l\'administration.
Evénement : modificationsUNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC-U.V.P.C.
Référence de publication : 20230213 - Annonce : 423
Bodacc B n°20230213 publié le 05/11/2023
Annonce n° 423 N° RCS : 781196324 - Dénomination : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC-U.V.P.C. La production, la distillation, le logement, le stockage, le vieillissement, le financement de ce stock, l\'écoulement et la mise en marché du cognac et faire en général toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à ces divers objets - forme juridique : Société d\'intérêt collectif agricole - capital : - Administration : Président : LAURICHESSE Bernard ; Administrateur : SCEA DE LA SALLEBONNARME Xavier ; Administrateur : DELOUME-LE CLOSDELOUME Philippe ; Administrateur : SOCIETE D\'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA COUTURECOCUAUD Jérôme ; Administrateur : BARIT LAURICHESSELAURICHESSE Bernard ; Administrateur : EARL DE LA ROMEDEPAUTIER Patrick ; Administrateur : SOCIETE CABELBELLEBEAU Delphine ; Administrateur : BAUDRY Nicolas Louis Albert ; Administrateur : LE CHATEAU DE LONZACROY Olivier Julien ; Administrateur : MORANDIERE VINCENTMORANDIERE Vincent Ludovic ; Administrateur : EARL FREDERICFREDERIC Romain ; Administrateur : LA VALLEE DU PERATBARATANGE Grégory ; Administrateur : EARL LES COTEAUX DU SAPCHAUBENIT Guillaume Florent ; Administrateur : MARTELL & CoFIL Benoît ; Administrateur : SOCIETE CIVILE D\'EXPLOITATION AGRICOLE DE CHEZ DROUILLARDBEGUIN Patrick ; Administrateur : AUGIER ROBIN BRIAND & CIEJONCOURT Pierre, Georges, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BASSANT-LANGLET & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT COMPTABILITE EXPERTISE LANGLET - Modification : Modification survenue sur l\'administration.
Evénement : modificationsUNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC-U.V.P.C.
Référence de publication : 20240090 - Annonce : 237
Bodacc B n°20240090 publié le 10/05/2024
Annonce n° 237 N° RCS : 781196324 - Dénomination : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC-U.V.P.C. La production, la distillation, le logement, le stockage, le vieillissement, le financement de ce stock, l\'écoulement et la mise en marché du cognac et faire en général toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à ces divers objets - forme juridique : Société d\'intérêt collectif agricole - capital : - Administration : Président : LAURICHESSE Bernard ; Administrateur : SCEA DE LA SALLEBONNARME Xavier ; Administrateur : DELOUME-LE CLOSDELOUME Philippe ; Administrateur : SOCIETE D\'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA COUTURECOCUAUD Jérôme ; Administrateur : BARIT LAURICHESSELAURICHESSE Bernard ; Administrateur : EARL DE LA ROMEDEPAUTIER Patrick ; Administrateur : SOCIETE CABELBELLEBEAU Delphine ; Administrateur : LE CHATEAU DE LONZACROY Olivier Julien ; Administrateur : MORANDIERE VINCENTMORANDIERE Vincent Ludovic ; Administrateur : EARL FREDERICFREDERIC Romain ; Administrateur : LA VALLEE DU PERATBARATANGE Grégory ; Administrateur : EARL LES COTEAUX DU SAPCHAUBENIT Guillaume Florent ; Administrateur : MARTELL & CoNEUSCH Philippe, Jean, Michel ; Administrateur : SOCIETE CIVILE D\'EXPLOITATION AGRICOLE DE CHEZ DROUILLARDBEGUIN Patrick ; Administrateur : AUGIER ROBIN BRIAND & CIEJONCOURT Pierre, Georges, Marie ; Administrateur : SCEA NICOLAS BAUDRYBAUDRY Nicolas Louis Albert ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BASSANT LANGLET & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : Audit Comptabilité Expertise LANGLET - Modification : Modification survenue sur l\'administration.
Evénement : modificationsUNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC-U.V.P.C.
Référence de publication : 20240090 - Annonce : 238
Bodacc B n°20240090 publié le 10/05/2024
Annonce n° 238 N° RCS : 781196324 - Dénomination : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC-U.V.P.C. La production, la distillation, le logement, le stockage, le vieillissement, le financement de ce stock, l\'écoulement et la mise en marché du cognac et faire en général toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à ces divers objets - forme juridique : Société d\'intérêt collectif agricole - capital : - Administration : Président : BAUDRY Nicolas Louis Albert ; Administrateur : SCEA DE LA SALLEBONNARME Xavier ; Administrateur : DELOUME-LE CLOSDELOUME Philippe ; Administrateur : SOCIETE D\'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA COUTURECOCUAUD Jérôme ; Administrateur : BARIT LAURICHESSELAURICHESSE Bernard ; Administrateur : EARL DE LA ROMEDEPAUTIER Patrick ; Administrateur : SOCIETE CABELBELLEBEAU Delphine ; Administrateur : LE CHATEAU DE LONZACROY Olivier Julien ; Administrateur : MORANDIERE VINCENTMORANDIERE Vincent Ludovic ; Administrateur : EARL FREDERICFREDERIC Romain ; Administrateur : LA VALLEE DU PERATBARATANGE Grégory ; Administrateur : EARL LES COTEAUX DU SAPCHAUBENIT Guillaume Florent ; Administrateur : MARTELL & CoNEUSCH Philippe, Jean, Michel ; Administrateur : SOCIETE CIVILE D\'EXPLOITATION AGRICOLE DE CHEZ DROUILLARDBEGUIN Patrick ; Administrateur : AUGIER ROBIN BRIAND & CIELOIZEAU Adeline, Julie ; Administrateur : SCEA NICOLAS BAUDRYBAUDRY Nicolas Louis Albert ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BASSANT LANGLET & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : Audit Comptabilité Expertise LANGLET - Modification : Modification survenue sur l\'administration.
Evénement : modifications