Toutes les annonces
SOCIETE CIVILE DE MOYENS GASTRO SEBASTOPOL
Référence de publication : 20090217 - Annonce : 581
Bodacc B n°20090217 publié le 10/11/2009
Annonce n° 581 N° RCS : 783697238 - Dénomination : SOCIETE CIVILE DE MOYENS GASTRO SEBASTOPOL Faciliter les activités professionnelles des associés sans pouvoir exercer elle-même la profes- sion de docteur en médecine. - forme juridique : Société civile - capital : 512.22 EUR - Administration : Gérant associé indéfiniment responsable : CRINQUETTE Jacques Gérant associé indéfiniment responsable : CLAERBOUT Jean-François Gérant associé indéfiniment responsable : RABACHE Alain Gérant associé indéfiniment responsable : CHANDELIER Catherine - Modification : Changement de gérant Changement de composition des associés
Evénement : modificationsSOCIETE CIVILE DE MOYENS GASTRO SEBASTOPOL
Référence de publication : 20100104 - Annonce : 1808
Bodacc B n°20100104 publié le 01/06/2010
Annonce n° 1808 N° RCS : 783697238 - Dénomination : SOCIETE CIVILE DE MOYENS GASTRO SEBASTOPOL Faciliter les activités professionnelles des associés sans pouvoir exercer elle-même la profes- sion de docteur en médecine. - forme juridique : Société civile - capital : 512.22 EUR - Administration : Gérant associé indéfiniment responsable : CRINQUETTE Jacques Gérant associé indéfiniment responsable : CLAERBOUT Jean-François Gérant associé indéfiniment responsable : RABACHE Alain Gérant associé indéfiniment responsable : COCQ Perrine - Modification : Changement de gérant
Evénement : modificationsSOCIETE CIVILE DE MOYENS GASTRO SEBASTOPOL
Référence de publication : 20110041 - Annonce : 1157
Bodacc B n°20110041 publié le 27/02/2011
Annonce n° 1157 N° RCS : 783697238 - Dénomination : SOCIETE CIVILE DE MOYENS GASTRO SEBASTOPOL Faciliter les activités professionnelles des associés sans pouvoir exercer elle-même la profes- sion de docteur en médecine. - forme juridique : Société civile - capital : 512.22 EUR - Administration : Gérant associé indéfiniment responsable : CRINQUETTE Jacques Gérant associé indéfiniment responsable : CLAERBOUT Jean-François Gérant associé indéfiniment responsable : RABACHE Alain Gérant associé indéfiniment responsable : COCQ Perrine Gérant associé indéfiniment responsable : FOURNIER Peggy - Modification : Changement de gérant
Evénement : modificationsSOCIETE CIVILE DE MOYENS GASTRO SEBASTOPOL
Référence de publication : 20120112 - Annonce : 2224
Bodacc B n°20120112 publié le 13/06/2012
Annonce n° 2224 N° RCS : 783697238 - Dénomination : SOCIETE CIVILE DE MOYENS GASTRO SEBASTOPOL Faciliter les activités professionnelles des associés sans pouvoir exercer elle-même la profession de docteur en médecine. - forme juridique : Société civile - capital : 512.22 EUR - Administration : Gérant associé indéfiniment responsable partant : Claerbout, Jean-François, nomination du Co-gérant associé indéfiniment responsable : Bismuth, Benjamin - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSOCIETE CIVILE DE MOYENS GASTRO SEBASTOPOL
Référence de publication : 20170239 - Annonce : 1434
Bodacc B n°20170239 publié le 13/12/2017
Annonce n° 1434 N° RCS : 783697238 - Dénomination : SOCIETE CIVILE DE MOYENS GASTRO SEBASTOPOL - forme juridique : Société civile - capital : 512.22 EUR - Administration : modification du Gérant associé indéfiniment responsable Crinquette, Jacques, nomination du Gérant associé indéfiniment responsable : Lesage, Benoît - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modifications