Toutes les annonces
SYNLAB Biopaj
Greffe : greffe du tribunal de commerce de valenciennes
Référence de publication : 5906BP1981D0000 - Annonce : 493
Bodacc A publié le //
Annonce n° 493 N° RCS : 783860919 - Dénomination : SYNLAB Biopaj - forme juridique : Société d'exercice libéral à forme anonyme - capital : 2463200.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
Evénement : ventes et cessionsELFA BIOPAJ
Référence de publication : 20080014 - Annonce : 637
Bodacc B n°20080014 publié le 22/01/2008
Annonce n° 637 N° RCS : 783860919 - Dénomination : ELFA BIOPAJ laboratoire d'analyses médicales, exploitation en commun de plusieurs laboratoires d'analyses de biologies médicales - forme juridique : E.L.F.A. - capital : 2463200 EUR - Administration : - Modification : modification sur le capital, ancien : 2 463 000 euros, le 29/12/2006,
Evénement : modificationsBIOPAJ
Greffe : valenciennes
Référence de publication : BXC08351004081I - Annonce : 4698
Depot au Bodacc publié le 24/12/2008
Annonce n° 4698 N° RCS : 783860919 - Dénomination : BIOPAJ 25 avenue Georges Clémenceau 59300 Valenciennes - forme juridique : Société d'exercice libéral à forme anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesBIOPAJ
Greffe : valenciennes
Référence de publication : BXC082180095748 - Annonce : 5399
Depot au Bodacc publié le 12/08/2009
Annonce n° 5399 N° RCS : 783860919 - Dénomination : BIOPAJ 25 avenue Georges Clémenceau 59300 Valenciennes - forme juridique : Société d'exercice libéral à forme anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesBIOPAJ
Référence de publication : 20090167 - Annonce : 454
Bodacc B n°20090167 publié le 01/09/2009
Annonce n° 454 N° RCS : 783860919 - Dénomination : BIOPAJ Labo. analyses médicales L'exploitation en commun de plusieurs laboratoires d'analyses de biologies médicales - forme juridique : Société d'exercice libéral de forme anonyme - capital : 2463200.00 EUR - Administration : Président du conseil d'administration : SELLEM Philippe Henry Robert Administrateur : MIAUX Olivier Bernard Robert Administrateur : BARTHOLOME Jérôme Henri Joël Administrateur : LAFITTE Sabine Stéphanie Corinne Administrateur : KOWACZ Anne-Marie Directeur général délégué administrateur : DEBOULONNE Annick Directeur général adjoint : MIAUX Olivier Bernard Robert Directeur général adjoint : BARTHOLOME Jérôme Henri Joël Directeur général adjoint : LAFITTE Sabine Stéphanie Corinne Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL EXPERTISE Commissaire aux comptes suppléant : CABINET REVIGESTION - Modification : Nomination d'un administrateur
Evénement : modificationsBIOPAJ
Référence de publication : 20090167 - Annonce : 455
Bodacc B n°20090167 publié le 01/09/2009
Annonce n° 455 N° RCS : 783860919 - Dénomination : BIOPAJ Labo. analyses médicales L'exploitation en commun de plusieurs laboratoires d'analyses de biologies médicales - forme juridique : Société d'exercice libéral de forme anonyme - capital : 2463200.00 EUR - Administration : Président du conseil d'administration : SELLEM Philippe Henry Robert Administrateur : MIAUX Olivier Bernard Robert Administrateur : BARTHOLOME Jérôme Henri Joël Administrateur : LAFITTE Sabine Stéphanie Corinne Administrateur : KOWACZ Anne-Marie Directeur général délégué administrateur : DEBOULONNE Annick Directeur général adjoint : MIAUX Olivier Bernard Robert Directeur général adjoint : BARTHOLOME Jérôme Henri Joël Directeur général adjoint : LAFITTE Sabine Stéphanie Corinne Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL EXPERTISE Commissaire aux comptes suppléant : CABINET REVIGESTION - Modification : Nomination d'un administrateur
Evénement : modificationsBIOPAJ
Référence de publication : 20100049 - Annonce : 1083
Bodacc B n°20100049 publié le 11/03/2010
Annonce n° 1083 N° RCS : 783860919 - Dénomination : BIOPAJ Labo. analyses médicales L'exploitation en commun de plusieurs laboratoires d'analyses de biologies médicales - forme juridique : Société d'exercice libéral de forme anonyme - capital : 2463200.00 EUR - Administration : Président du conseil d'administration : SELLEM Philippe Henry Robert Directeur général administrateur : LIEVIN Pascal Directeur général délégué administrateur : DEBOULONNE Annick Directeur général délégué administrateur : MIAUX Olivier Bernard Robert Directeur général délégué administrateur : BARTHOLOME Jérôme Henri Joël Directeur général délégué administrateur : LAFITTE Sabine Stéphanie Corinne Administrateur : KOWACZ Anne-Marie Administrateur : HERBECQ Sandrine Isabelle Ghislaine Directeur général délégué administrateur : DEBOULONNE Annick Directeur général délégué administrateur : MIAUX Olivier Bernard Robert Directeur général délégué administrateur : BARTHOLOME Jérôme Henri Joël Directeur général délégué administrateur : LAFITTE Sabine Stéphanie Corinne Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL EXPERTISE Commissaire aux comptes suppléant : CABINET REVIGESTION - Modification : Nomination d'un administrateur
Evénement : modificationsBIOPAJ
Greffe : valenciennes
Référence de publication : BXC112840250368 - Annonce : 9676
Depot au Bodacc publié le 25/10/2011
Annonce n° 9676 N° RCS : 783860919 - Dénomination : BIOPAJ 25 avenue Georges Clémenceau 59300 Valenciennes - forme juridique : Société d'exercice libéral de forme anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesBIOPAJ
Greffe : valenciennes
Référence de publication : BXC112990013646 - Annonce : 9312
Depot au Bodacc publié le 07/11/2011
Annonce n° 9312 N° RCS : 783860919 - Dénomination : BIOPAJ 25 avenue Georges Clémenceau 59300 Valenciennes - forme juridique : Société d'exercice libéral de forme anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesBIOPAJ
Référence de publication : 20110219 - Annonce : 2082
Bodacc B n°20110219 publié le 13/11/2011
Annonce n° 2082 N° RCS : 783860919 - Dénomination : BIOPAJ - forme juridique : Société d'exercice libéral de forme anonyme - capital : 2463200 EUR - Administration : nomination de l'Administrateur : Loison, Jean-Claude Noël Omar, nomination de l'Administrateur : Gadeyne, nom d'usage : Pasquet, Nathalie - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsBIOPAJ
Greffe : valenciennes
Référence de publication : BXC122350093380 - Annonce : 4614
Depot au Bodacc publié le 08/09/2012
Annonce n° 4614 N° RCS : 783860919 - Dénomination : BIOPAJ 25 avenue Georges Clémenceau 59300 Valenciennes - forme juridique : Société d'exercice libéral de forme anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesBIOPAJ
Référence de publication : 20130069 - Annonce : 1356
Bodacc B n°20130069 publié le 09/04/2013
Annonce n° 1356 N° RCS : 783860919 - Dénomination : BIOPAJ - forme juridique : Société d'exercice libéral à forme anonyme - capital : 2463200 EUR - Administration : modification du Directeur général délégué administrateur Deboulonne, Annick - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsBIOPAJ
Greffe : valenciennes
Référence de publication : BXC131900220073 - Annonce : 5836
Depot au Bodacc publié le 25/07/2013
Annonce n° 5836 N° RCS : 783860919 - Dénomination : BIOPAJ 25 avenue Georges Clémenceau 59300 Valenciennes - forme juridique : Société d'exercice libéral à forme anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesBIOPAJ
Référence de publication : 20140123 - Annonce : 646
Bodacc B n°20140123 publié le 29/06/2014
Annonce n° 646 N° RCS : 783860919 - Dénomination : BIOPAJ - forme juridique : Société d'exercice libéral à forme anonyme - capital : 2463200 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : AUDIT CONSEIL EXPERTISE, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET REVIGESTION, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsBIOPAJ
Référence de publication : 20140123 - Annonce : 647
Bodacc B n°20140123 publié le 29/06/2014
Annonce n° 647 N° RCS : 783860919 - Dénomination : BIOPAJ - forme juridique : Société d'exercice libéral à forme anonyme - capital : 2463200 EUR - Administration : Administrateur partant : Loison, Jean-Claude Noël Omar - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsBIOPAJ
Greffe : valenciennes
Référence de publication : 59062014S002605 - Annonce : 5058
Depot au Bodacc publié le 23/08/2014
Annonce n° 5058 N° RCS : 783860919 - Dénomination : BIOPAJ 25 avenue Georges Clémenceau 59300 Valenciennes - forme juridique : Société d'exercice libéral à forme anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesBIOPAJ
Greffe : valenciennes
Référence de publication : 59062015S002062 - Annonce : 7614
Depot au Bodacc publié le 28/07/2015
Annonce n° 7614 N° RCS : 783860919 - Dénomination : BIOPAJ 25 avenue Georges Clémenceau 59300 Valenciennes - forme juridique : Société d'exercice libéral à forme anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesBIOPAJ
Référence de publication : 20160129 - Annonce : 1814
Bodacc B n°20160129 publié le 01/07/2016
Annonce n° 1814 N° RCS : 783860919 - Dénomination : BIOPAJ - forme juridique : Société d'exercice libéral à forme anonyme - capital : 2463200 EUR - Administration : modification du Président du Conseil d'Administration Gadeyne, nom d'usage : Pasquet, Nathalie, modification de l'Administrateur Sellem, Philippe Henry Robert - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsBIOPAJ
Référence de publication : 20160129 - Annonce : 1815
Bodacc B n°20160129 publié le 01/07/2016
Annonce n° 1815 N° RCS : 783860919 - Dénomination : BIOPAJ - forme juridique : Société d'exercice libéral à forme anonyme - capital : 2463200 EUR - Administration : Président du Conseil d'Administration partant : Gadeyne, nom d'usage : Pasquet, Nathalie, modification du Président directeur général Sellem, Philippe Henry Robert, modification du Directeur général administrateur Lievin, Pascal, modification du Directeur général délégué administrateur Miaux, Olivier Bernard Robert, modification du Directeur général délégué administrateur Bartholome, Jérôme Henri Joël, modification du Directeur général délégué administrateur Kowacz, Anne-Marie, nomination du Directeur général délégué administrateur : Lefebvre, Hugues, modification de l'Administrateur Herbecq, nom d'usage : Labroy, Sandrine Isabelle Ghislaine - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
Evénement : modificationsBIOPAJ
Greffe : valenciennes
Référence de publication : 59062016S002824 - Annonce : 6692
Depot au Bodacc publié le 16/08/2016
Annonce n° 6692 N° RCS : 783860919 - Dénomination : BIOPAJ 17 avenue Vauban 59300 Valenciennes - forme juridique : Société d'exercice libéral à forme anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesBIOPAJ
Greffe : valenciennes
Référence de publication : 59062017S002961 - Annonce : 4801
Depot au Bodacc publié le 18/08/2017
Annonce n° 4801 N° RCS : 783860919 - Dénomination : BIOPAJ 17 avenue Vauban 59300 Valenciennes - forme juridique : Société d'exercice libéral à forme anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSYNLAB Biopaj
Référence de publication : 20180152 - Annonce : 1256
Bodacc B n°20180152 publié le 12/08/2018
Annonce n° 1256 N° RCS : 783860919 - Dénomination : SYNLAB Biopaj - forme juridique : Société d'exercice libéral à forme anonyme - capital : 2463200 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination
Evénement : modificationsSYNLAB Biopaj
Greffe : valenciennes
Référence de publication : 59062018S004689 - Annonce : 4614
Depot au Bodacc publié le 23/10/2018
Annonce n° 4614 N° RCS : 783860919 - Dénomination : SYNLAB Biopaj 17 avenue Vauban 59300 Valenciennes - forme juridique : Société d'exercice libéral à forme anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSYNLAB Biopaj
Greffe : valenciennes
Référence de publication : 59062019S004133 - Annonce : 2530
Depot au Bodacc publié le 04/09/2019
Annonce n° 2530 N° RCS : 783860919 - Dénomination : SYNLAB Biopaj 17 avenue Vauban 59300 Valenciennes - forme juridique : Société d'exercice libéral à forme anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSYNLAB Biopaj
Référence de publication : 20190196 - Annonce : 2132
Bodacc B n°20190196 publié le 10/10/2019
Annonce n° 2132 N° RCS : 783860919 - Dénomination : SYNLAB Biopaj - forme juridique : Société d'exercice libéral à forme anonyme - capital : 2463200 EUR - Administration : nomination du Directeur général délégué administrateur : Bartholome, Jérôme Henri Joël ; nomination du Directeur général délégué administrateur : Gadeyne, nom d'usage : Pasquet, Nathalie ; nomination de l'Administrateur : Herbecq, nom d'usage : Labroy, Sandrine Isabelle Ghislaine - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSYNLAB Biopaj
Greffe : valenciennes
Référence de publication : 59062021S001540 - Annonce : 3639
Depot au Bodacc publié le 07/04/2021
Annonce n° 3639 N° RCS : 783860919 - Dénomination : SYNLAB Biopaj 17 avenue Vauban 59300 Valenciennes - forme juridique : Société d'exercice libéral à forme anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSYNLAB Biopaj
Greffe : valenciennes
Référence de publication : 59062021S004401 - Annonce : 5271
Depot au Bodacc publié le 18/08/2021
Annonce n° 5271 N° RCS : 783860919 - Dénomination : SYNLAB Biopaj 17 avenue Vauban 59300 Valenciennes - forme juridique : Société d'exercice libéral à forme anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSYNLAB Biopaj
Référence de publication : 20210175 - Annonce : 1139
Bodacc B n°20210175 publié le 08/09/2021
Annonce n° 1139 N° RCS : 783860919 - Dénomination : SYNLAB Biopaj - forme juridique : Société d'exercice libéral à forme anonyme - capital : 2463200 EUR - Administration : modification du Président du Conseil d'Administration Bartholome, Jérôme Henri Joël ; modification du Directeur général administrateur Sellem, Philippe Henry Robert ; modification du Directeur général délégué administrateur Herbecq, nom d'usage : Labroy, Sandrine Isabelle Ghislaine ; Directeur général délégué administrateur partant : Lefebvre, Hugues ; nomination de l'Administrateur : Miaux, Olivier - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSYNLAB Biopaj
Référence de publication : 20220013 - Annonce : 1744
Bodacc B n°20220013 publié le 19/01/2022
Annonce n° 1744 N° RCS : 783860919 - Dénomination : SYNLAB Biopaj - forme juridique : Société d'exercice libéral à forme anonyme - capital : 2463200 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
Evénement : modificationsSYNLAB Biopaj
Greffe : valenciennes
Référence de publication : 59062022S003955 - Annonce : 3084
Depot au Bodacc publié le 12/08/2022
Annonce n° 3084 N° RCS : 783860919 - Dénomination : SYNLAB Biopaj 17 avenue Vauban 59300 Valenciennes - forme juridique : Société d'exercice libéral à forme anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSYNLAB Biopaj
Greffe : valenciennes
Référence de publication : 59062023S003005 - Annonce : 3886
Depot au Bodacc publié le 26/07/2023
Annonce n° 3886 N° RCS : 783860919 - Dénomination : SYNLAB Biopaj 17 avenue Vauban 59300 Valenciennes - forme juridique : Société d\'exercice libéral à forme anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptes