Toutes les annonces
M. P. B.
Référence de publication : BXA130870013613
Bodacc A publié le 01/04/2013
N° RCS : 792020133 - Dénomination : M. P. B. - Adresse : - Activité : conseil, contrôle, audit et formation en hôtellerie restauration. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000.00 EUR - Administration : Président : MONNIN Stéphane Directeur général : BRUZZI Sébastien Directeur général : PAILLONCY BURIN D'AISSARD Charles-Antoine
Evénement : immatriculationsM. P. B.
Référence de publication : 20140018 - Annonce : 1922
Bodacc B n°20140018 publié le 26/01/2014
Annonce n° 1922 N° RCS : 792020133 - Dénomination : M. P. B. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : MONNIN Stéphane en fonction le 27 Mars 2013 Directeur général : PAILLONCY BURIN D'AISSARD Charles-Antoine en fonction le 27 Mars 2013 Directeur général : WEEVERS Anne Hinkje en fonction le 17 Janvier 2014 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsM. P. B.
Greffe : toulon
Référence de publication : 518305343295249 - Annonce : 8778
Depot au Bodacc publié le 05/05/2015
Annonce n° 8778 N° RCS : 792020133 - Dénomination : M. P. B. Villa 11 les Terrasses de la Mer 83320 Carqueiranne - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesM. P. B.
Référence de publication : 20150102 - Annonce : 1671
Bodacc B n°20150102 publié le 31/05/2015
Annonce n° 1671 N° RCS : 792020133 - Dénomination : M. P. B. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
Evénement : modificationsM. P. B.
Référence de publication : 20150168 - Annonce : 2285
Bodacc B n°20150168 publié le 02/09/2015
Annonce n° 2285 N° RCS : 792020133 - Dénomination : M. P. B. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : MONNIN Stéphane en fonction le 27 Mars 2013 Directeur général : PAILLONCY BURIN D'AISSARD Charles-Antoine en fonction le 27 Mars 2013 Directeur général : WEEVERS Anne Hinkje en fonction le 17 Janvier 2014 Directeur général : PESCHAUD Olivier en fonction le 25 Août 2015 Directeur général : PADRAO DA SILVA Maria Otilia en fonction le 25 Août 2015 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsM. P. B.
Greffe : toulon
Référence de publication : 518305359033894 - Annonce : 9704
Depot au Bodacc publié le 23/12/2015
Annonce n° 9704 N° RCS : 792020133 - Dénomination : M. P. B. Lieu-Dit la Tour Fondue 83400 Hyères - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesM. P. B.
Greffe : toulon
Référence de publication : 830518305394409 - Annonce : 2239
Bodacc A publié le 28/05/2017
Annonce n° 2239 N° RCS : 792020133 - Dénomination : M. P. B. Lieu-Dit la Tour Fondue 83400 Hyères bar, restauration rapide, snack, Saladerie, Sandwicherie, crêperie, glacier et vente à emporter. - forme juridique : Société par actions simplifiée - Jugement : Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 15 mai 2017 désignant mandataire judiciaire Scp Br Associés prise en la personne de Me Nicolas Malric 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www. creditors-services. com. - Nature : Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Evénement : prevention des difficultes des entreprises ou procedureM. P. B.
Greffe : toulon
Référence de publication : 830518305399242 - Annonce : 1741
Bodacc A publié le 08/08/2017
Annonce n° 1741 N° RCS : 792020133 - Dénomination : M. P. B. Lieu-Dit la Tour Fondue 83400 Hyères bar, restauration rapide, snack, Saladerie, Sandwicherie, crêperie, glacier et vente à emporter. - forme juridique : Société par actions simplifiée - Jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Scp Br Associés prise en la personne de Me Nicolas Malric 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon. - Nature : Jugement de conversion en liquidation judiciaire
Evénement : prevention des difficultes des entreprises ou procedureM. P. B.
Greffe : toulon
Référence de publication : 830518305421087 - Annonce : 2418
Bodacc A publié le 10/06/2018
Annonce n° 2418 N° RCS : 792020133 - Dénomination : M. P. B. Lieu-Dit la Tour Fondue 83400 Hyères bar, restauration rapide, snack, Saladerie, Sandwicherie, crêperie, glacier et vente à emporter. - forme juridique : Société par actions simplifiée - Jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. - Nature : Jugement de clôture pour insuffisance d'actif
Evénement : prevention des difficultes des entreprises ou procedure