Toutes les annonces
LINKS FORMATION
Référence de publication : 7501BP2017B0747
Bodacc A publié le 20/03/2017
N° RCS : 828567925 - Dénomination : LINKS FORMATION - Adresse : 83 boulevard du Montparnasse 75006 Paris - Activité : L'exercice à titre exclusif de l'activité de portage salarial dans les domaines, notamment, des prestations de conseil, de services, de formation, toutes prestations de formation auprès des collectivités territoriales et des élus locaux, D'intermédiation immobilière, Intermédiation en opération bancaire et services de paiements, conseil ou Intermédiation en investissement financier - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 150000 EUR - Administration : Gérant : Tual, Samuel
Evénement : immatriculationsFORMALINKS
Référence de publication : 20180065 - Annonce : 1823
Bodacc B n°20180065 publié le 04/04/2018
Annonce n° 1823 N° RCS : 828567925 - Dénomination : FORMALINKS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 150000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : JEAN PIERRE RODET EXPERTISE AUDIT CONSEIL ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Wolpin, Philippe - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsFORMALINKS
Référence de publication : 20190158 - Annonce : 1688
Bodacc B n°20190158 publié le 18/08/2019
Annonce n° 1688 N° RCS : 828567925 - Dénomination : FORMALINKS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 150000 EUR - Administration : nomination du Président : PROVISIA SAS ; Gérant partant : Camus, Hubert René Pierre Marie - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
Evénement : modificationsFORMALINKS
Référence de publication : 20200029 - Annonce : 3163
Bodacc B n°20200029 publié le 11/02/2020
Annonce n° 3163 N° RCS : 828567925 - Dénomination : FORMALINKS - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 150000 EUR - Administration : Président partant : PROVISIA SAS ; nomination du Président : GROUPE LINKS - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modifications