Toutes les annonces
RAPP 101
Référence de publication : 7501BP2017B3011
Bodacc A publié le 14/12/2017
N° RCS : 834145351 - Dénomination : RAPP 101 - Adresse : 78 rue Olivier De Serres 75015 Paris - Activité : L'étude, la réalisation, l'exploitation, la gestion ou la commercialisation de tout système, équipement ou service dans le domaine des télécommunications, de l'informatique, de la télématique et la communication, en France et à l'étranger. - forme juridique : Société anonyme - capital : 37000 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général : Fitsch Mouras, Bruno, Administrateur : Nemi, Pascal, Administrateur : ORANGE PARTICIPATIONS, Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Evénement : immatriculationsRAPP 101
Greffe : paris
Référence de publication : 75012018S047728 - Annonce : 19249
Depot au Bodacc publié le 02/08/2018
Annonce n° 19249 N° RCS : 834145351 - Dénomination : RAPP 101 78 rue Olivier De Serres 75015 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesRAPP 101
Greffe : paris
Référence de publication : 75012019S065057 - Annonce : 10114
Depot au Bodacc publié le 01/08/2019
Annonce n° 10114 N° RCS : 834145351 - Dénomination : RAPP 101 78 rue Olivier De Serres 75015 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesRAPP 101
Référence de publication : 20200149 - Annonce : 1789
Bodacc B n°20200149 publié le 04/08/2020
Annonce n° 1789 N° RCS : 834145351 - Dénomination : RAPP 101 - forme juridique : Société anonyme - capital : 37000 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Fitsch Mouras, Bruno ; nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : De Chavanne, Aude ; Administrateur partant : Nemi, Pascal ; nomination de l'Administrateur : Clidiere, Emmanuelle - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsRAPP 101
Greffe : paris
Référence de publication : 75012021S056120 - Annonce : 13032
Depot au Bodacc publié le 22/07/2021
Annonce n° 13032 N° RCS : 834145351 - Dénomination : RAPP 101 78 rue Olivier De Serres 75015 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesRAPP 101
Référence de publication : 09201MYG1583440
Bodacc A publié le 30/07/2021
N° RCS : 834145351 - Dénomination : RAPP 101 - Adresse : 111 Quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - Activité : l'étude, la réalisation, l'exploitation, la gestion ou la commercialisation de tout système, équipement ou service dans le domaine des télécommunications, de l'informatique, de la télématique et la communication, en france et à l'étranger. - forme juridique : Société anonyme - capital : 37000.00 EUR - Administration : Président du conseil d'administration, Directeur général : De Chavanne Aude ; Administrateur : ORANGE PARTICIPATIONSVan Den Cruijce Johan ; Administrateur : Clidiere Emmanuelle ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Evénement : creationsRAPP 101
Référence de publication : 20210199 - Annonce : 2534
Bodacc B n°20210199 publié le 12/10/2021
Annonce n° 2534 N° RCS : 834145351 - Dénomination : RAPP 101 L'étude, la réalisation, l'exploitation, la gestion ou la commercialisation de tout système, équipement ou service dans le domaine des télécommunications, de l'informatique, de la télématique et la communication, en France et à l'étranger. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration, Directeur général : De Chavanne Aude ; Administrateur : ORANGE PARTICIPATIONSVan Den Cruijce Johan ; Administrateur : Clidiere Emmanuelle ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modificationsRAPP 101
Référence de publication : 20220125 - Annonce : 2284
Bodacc B n°20220125 publié le 29/06/2022
Annonce n° 2284 N° RCS : 834145351 - Dénomination : RAPP 101 L'étude, la réalisation, l'exploitation, la gestion ou la commercialisation de tout système, équipement ou service dans le domaine des télécommunications, de l'informatique, de la télématique et la communication, en France et à l'étranger. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration, Directeur général : De Chavanne Aude ; Administrateur : ORANGE PARTICIPATIONSVan Den Cruijce Johan ; Administrateur : NICOLAS Diane ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modificationsRAPP 101
Greffe : nanterre
Référence de publication : 9201MYG16968530 - Annonce : 10522
Depot au Bodacc publié le 12/07/2022
Annonce n° 10522 N° RCS : 834145351 - Dénomination : RAPP 101 111 Quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesRAPP 101
Greffe : nanterre
Référence de publication : 9201MYG18370040 - Annonce : 8882
Depot au Bodacc publié le 17/09/2023
Annonce n° 8882 N° RCS : 834145351 - Dénomination : RAPP 101 111 Quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesORANGE FINTECH
Référence de publication : 20240019 - Annonce : 2728
Bodacc B n°20240019 publié le 28/01/2024
Annonce n° 2728 N° RCS : 834145351 - Dénomination : ORANGE FINTECH L\'étude, la réalisation, l\'exploitation, la gestion ou la commercialisation de tout système informatique, équipement ou service dans le domaine des nouvelles technologies de l\'information et de la communication, la détention, l\'acquisition, l\'apport, la cession de toutes valeurs mobilières, la prise de participations ou d\'intérêts sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés françaises ou étrangères existantes ou à créer, la centralisation et/ou le développement de toutes opérations financières et toutes activités connexes aux dites opérations que celles réalisées par un établissement financier. - forme juridique : Société anonyme - capital : 17037000.00 EUR - Administration : Président du conseil d\'administration, Administrateur : HENIQUE Jérôme ; Directeur général : KANE Aminata ; Administrateur : LO GATTO Alban ; Administrateur : BERGER Jérôme ; Administrateur : VIGNALOU-PERER Dorothée ; Administrateur : BA Brelotte ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES - Modification : Modification survenue sur l\'administration, l\'activité, la dénomination, la forme juridique, le capital.
Evénement : modifications