Toutes les annonces
O QUATRE TRESORS
Référence de publication : 830518305412967
Bodacc A publié le 21/02/2018
N° RCS : 835294539 - Dénomination : O QUATRE TRESORS - Adresse : - Activité : boulangerie ambulante. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 2000.00 EUR - Administration : Gérant : GARCIA Elodie ; Gérant : LOPEZ Christian
Evénement : creationsO QUATRE TRESORS
Référence de publication : 830518305412967
Bodacc A publié le 09/03/2018
N° RCS : 835294539 - Dénomination : O QUATRE TRESORS - Adresse : - Activité : boulangerie ambulante. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 2000.00 EUR - Administration : Gérant : GARCIA Elodie ; Gérant : LOPEZ Christian
Evénement : immatriculationsO QUATRE TRESORS
Greffe : toulon
Référence de publication : 830500000421990 - Annonce : 5839
Depot au Bodacc publié le 31/05/2019
Annonce n° 5839 N° RCS : 835294539 - Dénomination : O QUATRE TRESORS 25 Rue Marseillaise 83210 Solliès-Ville - forme juridique : Société à Responsabilité Limitée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesO QUATRE TRESORS
Greffe : toulon
Référence de publication : 830500001194930 - Annonce : 10409
Depot au Bodacc publié le 03/02/2022
Annonce n° 10409 N° RCS : 835294539 - Dénomination : O QUATRE TRESORS 25 Rue Marseillaise 83210 Solliès-Ville - forme juridique : Société à Responsabilité Limitée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesO QUATRE TRESORS
Greffe : toulon
Référence de publication : 830500001302400 - Annonce : 6799
Depot au Bodacc publié le 02/06/2022
Annonce n° 6799 N° RCS : 835294539 - Dénomination : O QUATRE TRESORS 25 Rue Marseillaise 83210 Solliès-Ville - forme juridique : Société à Responsabilité Limitée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesO QUATRE TRESORS
Référence de publication : 20240052 - Annonce : 5691
Bodacc B n°20240052 publié le 14/03/2024
Annonce n° 5691 N° RCS : 835294539 - Dénomination : O QUATRE TRESORS - forme juridique : Société à Responsabilité Limitée - capital : 2000.00 EUR - Administration : GARCIA Elodie nom d\'usage : LOPEZ n\'est plus gérant. GARCIA Elodie nom d\'usage : LOPEZ devient liquidateur. LOPEZ Christian nom d\'usage : LOPEZ n\'est plus gérant - Modification : Cessation d\'activité de la société. Dissolution de la société. Modification de l\'administration.
Evénement : modifications