Toutes les annonces
JUST FOR GOOD
Référence de publication : 920119201416037
Bodacc A publié le 07/03/2018
N° RCS : 838475366 - Dénomination : JUST FOR GOOD - Adresse : - Activité : la vente sous toutes formes de produits et de services dans le domaine du bien-être et de l'alimentation santé (de nature non médicale). - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 7500.00 EUR - Administration : Président : WILHELEM Emmanuelle ; Directeur général : BOURGOIS Jean-Edouard Pierre ; Directeur général : ROSINDE CÂNDIDO Maria Céleste
Evénement : immatriculationsJUST FOR GOOD
Greffe : nanterre
Référence de publication : 9201MYG14289480 - Annonce : 5308
Depot au Bodacc publié le 05/02/2020
Annonce n° 5308 N° RCS : 838475366 - Dénomination : JUST FOR GOOD 50 Boulevard du Général de Gaulle 92380 Garches - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesJUST FOR GOOD
Greffe : nanterre
Référence de publication : 9201MYG17195360 - Annonce : 4310
Depot au Bodacc publié le 09/09/2022
Annonce n° 4310 N° RCS : 838475366 - Dénomination : JUST FOR GOOD 50 Boulevard du Général de Gaulle 92380 Garches - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesJUST FOR GOOD
Greffe : nanterre
Référence de publication : 9201MYG18406150 - Annonce : 5018
Depot au Bodacc publié le 27/09/2023
Annonce n° 5018 N° RCS : 838475366 - Dénomination : JUST FOR GOOD 50 Boulevard du Général de Gaulle 92380 Garches - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesJUST FOR GOOD
Référence de publication : 20240027 - Annonce : 4250
Bodacc B n°20240027 publié le 08/02/2024
Annonce n° 4250 N° RCS : 838475366 - Dénomination : JUST FOR GOOD La vente sous toutes formes de produits et de services dans le domaine du bien-être et de l\'alimentation santé (de nature non médicale) - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Liquidateur : FERLA Emmanuelle ; Directeur général : BOURGOIS Jean-Edouard Pierre ; Directeur général : ROSINDE CNDIDO Maria Céleste - Modification : Modification survenue sur l\'administration, cessation d\'activité, dissolution de la société.
Evénement : modifications