Toutes les annonces
CINEFRANCE STUDIOS
Référence de publication : 7501BP2018B1480
Bodacc A publié le 28/05/2018
N° RCS : 840357735 - Dénomination : CINEFRANCE STUDIOS - Adresse : 18 rue Jean-Baptiste Pigalle 75009 Paris - Activité : Réalisation, production, édition, exploitation, distribution de tous courts, moyens, longs métrages pour le cinéma. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 50000 EUR - Administration : Président : Deris, Julien, Commissaire aux comptes titulaire : B.D.A. DE BOIS DIETERLE ET ASSOCIES
Evénement : immatriculationsCINEFRANCE STUDIOS
Référence de publication : 20180149 - Annonce : 1075
Bodacc B n°20180149 publié le 08/08/2018
Annonce n° 1075 N° RCS : 840357735 - Dénomination : CINEFRANCE STUDIOS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 50000 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Gauquie, David - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCINEFRANCE STUDIOS
Référence de publication : 20190040 - Annonce : 1556
Bodacc B n°20190040 publié le 26/02/2019
Annonce n° 1556 N° RCS : 840357735 - Dénomination : CINEFRANCE STUDIOS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 62500 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
Evénement : modificationsCINEFRANCE STUDIOS
Greffe : paris
Référence de publication : 75012022S024990 - Annonce : 6197
Depot au Bodacc publié le 17/03/2022
Annonce n° 6197 N° RCS : 840357735 - Dénomination : CINEFRANCE STUDIOS 18 rue Jean-Baptiste Pigalle 75009 Paris - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCINEFRANCE STUDIOS
Référence de publication : 20220055 - Annonce : 2267
Bodacc B n°20220055 publié le 18/03/2022
Annonce n° 2267 N° RCS : 840357735 - Dénomination : CINEFRANCE STUDIOS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1550000 EUR - Administration : Président partant : Deris, Julien ; nomination du Président : COACTOR ; Directeur général partant : Gauquie, David ; nomination du Directeur général : J.K.B. CONSEIL - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modifications