JOLLIVET FRANCK
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 74.90A : Activité des économistes de la construction |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 1000 : Entrepreneur individuel |
Date de création de l'unité légale | 1987-02-01 : dimanche 01 février 1987 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2010-01-28 : jeudi 28 janvier 2010 |
Dénomination usuelle de l'unité légale | C2A |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00037 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 5 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Nom de naissance de la personnes physique | JOLLIVET |
Premier prénom déclaré pour un personne physique | FRANCK |
Deuxième prénom déclaré pour un personne physique | GEORGES |
Troisième prénom déclaré pour un personne physique | ANDRE |
Prénom usuel de la personne physique | FRANCK |
Caractère féminin ou masculin de la personne physique | M : Masculin |
Numéro Siren | 340318484 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Date du dernier traitement | 2017-05-20T04:00:26 : samedi 20 mai 2017 - 04h00 |
Les établissements
24 RUE GARNIER PAGES 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 45.4J : Peinture |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 94068 |
Code postal | 94100 |
Date de création de l’établissement | mardi 01 novembre 1994 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | jeudi 27 mars 1997 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h01 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | SAINT-MAUR-DES-FOSSES |
Libellé de voie | GARNIER PAGES |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00029 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAF1993 |
Numéro de voie | 24 |
Numéro Siren | 340318484 |
Numéro Siret | 34031848400029 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
35 CHE DES BASSES BRUNES 94880 NOISEAU
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 74.90A : Activité des économistes de la construction |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 94053 |
Code postal | 94880 |
Date de création de l’établissement | jeudi 28 janvier 2010 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | jeudi 28 janvier 2010 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 23 février 2021 - 10h56 |
Dénomination usuelle de l’établissement | C2A |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | NOISEAU |
Libellé de voie | DES BASSES BRUNES |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00037 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 35 |
Numéro Siren | 340318484 |
Numéro Siret | 34031848400037 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | CHE : Chemin |
Documents