COSTA THIERRY
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 70.22Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie juridique de l'unité légale | 1000 : Entrepreneur individuel |
Date de création de l'unité légale | 1993-01-04 : lundi 04 janvier 1993 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2019-11-01 : vendredi 01 novembre 2019 |
État administratif de l'unité légale | C : Cessée |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00022 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 5 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Nom de naissance de la personnes physique | COSTA |
Premier prénom déclaré pour un personne physique | THIERRY |
Prénom usuel de la personne physique | THIERRY |
Caractère féminin ou masculin de la personne physique | M : Masculin |
Numéro Siren | 390336139 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Date du dernier traitement | 2019-12-10T04:06:33 : mardi 10 décembre 2019 - 04h06 |
Les établissements
20 RUE DE LONGPERRIER 77100 MEAUX
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 67.1C : Gestion de portefeuilles |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 77284 |
Code postal | 77100 |
Date de création de l’établissement | lundi 01 janvier 1900 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | samedi 25 décembre 1993 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 28 avril 2011 - 00h54 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | MEAUX |
Libellé de voie | DE LONGPERRIER |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00014 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAF1993 |
Numéro de voie | 20 |
Numéro Siren | 390336139 |
Numéro Siret | 39033613900014 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
QUAI DOCTEUR GIRARD 38520 LE BOURG D'OISANS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 70.22Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 38052 |
Code postal | 38520 |
Complément d’adresse | LES EAUX VIVES |
Date de création de l’établissement | lundi 02 novembre 2009 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 01 novembre 2019 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 10 décembre 2019 - 04h06 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | LE BOURG D'OISANS |
Libellé de voie | DOCTEUR GIRARD |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00022 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 390336139 |
Numéro Siret | 39033613900022 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | QUAI : Quai |
Documents