DEIDIER-JAMES SIBYLLE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 86.23Z : Pratique dentaire |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 1000 : Entrepreneur individuel |
Date de création de l'unité légale | 1996-09-12 : jeudi 12 septembre 1996 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2008-01-01 : mardi 01 janvier 2008 |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00038 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 5 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Nom de naissance de la personnes physique | DEIDIER-JAMES |
Premier prénom déclaré pour un personne physique | SIBYLLE |
Prénom usuel de la personne physique | SIBYLLE |
Caractère féminin ou masculin de la personne physique | F : Féminin |
Numéro Siren | 409694627 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Date du dernier traitement | 2017-05-20T04:34:48 : samedi 20 mai 2017 - 04h34 |
Les établissements
16 QUAI VICTOR AUGAGNEUR 69003 LYON 3EME
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 85.1E : Pratique dentaire |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 69383 |
Code postal | 69003 |
Date de création de l’établissement | jeudi 12 septembre 1996 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 14 octobre 1997 |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | CHEZ LE DR LEFEBVRE |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | LYON 3EME |
Libellé de voie | VICTOR AUGAGNEUR |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00012 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAF1993 |
Numéro de voie | 16 |
Numéro Siren | 409694627 |
Numéro Siret | 40969462700012 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | QUAI : Quai |
Documents
32 RUE DU DOCTEUR PAILLIART 38440 SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 85.1E : Pratique dentaire |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 38399 |
Code postal | 38440 |
Date de création de l’établissement | mardi 14 octobre 1997 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 26 janvier 1999 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h00 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | SAINT-JEAN-DE-BOURNAY |
Libellé de voie | DU DOCTEUR PAILLIART |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00020 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAF1993 |
Numéro de voie | 32 |
Numéro Siren | 409694627 |
Numéro Siret | 40969462700020 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
2 RUE DES TILLEULS 38280 VILLETTE D'ANTHON
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 86.23Z : Pratique dentaire |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 38557 |
Code postal | 38280 |
Complément d’adresse | RESIDENCE LES CEDRES |
Date de création de l’établissement | mardi 26 janvier 1999 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 janvier 2008 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mercredi 11 décembre 2013 - 14h44 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | VILLETTE D'ANTHON |
Libellé de voie | DES TILLEULS |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00038 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 2 |
Numéro Siren | 409694627 |
Numéro Siret | 40969462700038 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents