LES 100 CIELS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 94.99Z : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 9220 : Association déclarée |
Date de création de l'unité légale | 2001-01-27 : samedi 27 janvier 2001 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2016-01-01 : vendredi 01 janvier 2016 |
Dénomination de l'unité légale | LES 100 CIELS |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O : l'entreprise appartient au champ de l’économie sociale et solidaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro au Répertoire National des Associations | W313003751 |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00036 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 8 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Numéro Siren | 438704108 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Date du dernier traitement | 2017-05-20T06:42:41 : samedi 20 mai 2017 - 06h42 |
Les établissements
4 RUE JEAN TALLIEN 31200 TOULOUSE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 91.3E : |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 31555 |
Code postal | 31200 |
Complément d’adresse | CHEZ MME DEJEAN SANDRA |
Date de création de l’établissement | samedi 27 janvier 2001 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 07 novembre 2006 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 04 janvier 2007 - 14h43 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | TOULOUSE |
Libellé de voie | JEAN TALLIEN |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00010 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev1 |
Numéro de voie | 4 |
Numéro Siren | 438704108 |
Numéro Siret | 43870410800010 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
11 RUE D ESCOUBAROT 31470 FONSORBES
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 94.99Z : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 31187 |
Code postal | 31470 |
Date de création de l’établissement | mardi 07 novembre 2006 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mercredi 01 septembre 2010 |
Date du dernier traitement de l’établissement | samedi 05 mai 2012 - 08h04 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | FONSORBES |
Libellé de voie | D ESCOUBAROT |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00028 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 11 |
Numéro Siren | 438704108 |
Numéro Siret | 43870410800028 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
36 RUE BERNARD MULE 31400 TOULOUSE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 94.99Z : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 31555 |
Code postal | 31400 |
Complément d’adresse | ETYMON |
Date de création de l’établissement | mercredi 01 septembre 2010 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | dimanche 07 novembre 2010 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 23 février 2021 - 13h19 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | TOULOUSE |
Libellé de voie | BERNARD MULE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00036 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 36 |
Numéro Siren | 438704108 |
Numéro Siret | 43870410800036 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents