DAVROUX YVES-VINCENT
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 70.21Z : Conseil en relations publiques et communication |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 1000 : Entrepreneur individuel |
Date de création de l'unité légale | 2001-10-01 : lundi 01 octobre 2001 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2016-01-01 : vendredi 01 janvier 2016 |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00052 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 12 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Nom de naissance de la personnes physique | DAVROUX |
Premier prénom déclaré pour un personne physique | YVES-VINCENT |
Prénom usuel de la personne physique | YVES-VINCENT |
Caractère féminin ou masculin de la personne physique | M : Masculin |
Numéro Siren | 439631243 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Date du dernier traitement | 2017-08-28T09:12:10 : lundi 28 août 2017 - 09h12 |
Les établissements
55 AV GUSTAVE DRON 59200 TOURCOING
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 70.21Z : Conseil en relations publiques et communication |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 59599 |
Code postal | 59200 |
Complément d’adresse | APPT 141 |
Date de création de l’établissement | lundi 01 mars 2010 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 25 mars 2013 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 26 mars 2013 - 08h29 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | TOURCOING |
Libellé de voie | GUSTAVE DRON |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00037 |
Nombre de périodes de l’établissement | 6 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 55 |
Numéro Siren | 439631243 |
Numéro Siret | 43963124300037 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | AV : Avenue |
Documents
21 RUE SAINT MICHEL 62000 ARRAS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 70.21Z : Conseil en relations publiques et communication |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 62041 |
Code postal | 62000 |
Complément d’adresse | APPT 1 |
Date de création de l’établissement | lundi 25 mars 2013 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mercredi 30 avril 2014 |
Date du dernier traitement de l’établissement | vendredi 29 janvier 2016 - 08h57 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | ARRAS |
Libellé de voie | SAINT MICHEL |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00045 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 21 |
Numéro Siren | 439631243 |
Numéro Siret | 43963124300045 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
31 RUE FREDERIC MOTTEZ 59800 LILLE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 70.21Z : Conseil en relations publiques et communication |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 59350 |
Code postal | 59800 |
Date de création de l’établissement | vendredi 01 janvier 2016 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 01 janvier 2016 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 23 février 2021 - 13h20 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | LILLE |
Libellé de voie | FREDERIC MOTTEZ |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00052 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 31 |
Numéro Siren | 439631243 |
Numéro Siret | 43963124300052 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents