B T S
Présentation générale de B T S
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société B T S et ses dirigeants.
Immatriculation
La société B T S est situé au 66 RTE DE FRANGY 74960 ANNECY
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 janvier 1976 et qui est immatriculée sous le numéro 305110264 au greffe de
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 15 968,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 71.12B ( Ingénierie, études techniques)
L'activité déclarée au greffe est : Ingénierie, études techniques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 71.12B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- - conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- - l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- - l'information cartographique et spatiale
- - les activités d'ingénierie (c'est-à-dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- - les études géophysiques, géologiques et sismiques
- - les services de gestion de projets de constructions
- - machines, processus et sites industriels
- - projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- - projets de gestion de l'eau
Mais exclus
- - la photographie aérienne (cf74.20Z)
- - le design industriel (cf74.10Z)
- - le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- - les activités d'architecture (cf71.11Z)
- - les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- - les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- - les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- - les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
- - les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
Chiffre d’affaire
B T S à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 29 515.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
B T S est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si B T S est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR04305110264
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à B T S de part son activité de 71.12B ( Ingénierie, études techniques) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (74.2% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (8.1% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (2.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (15.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société B T S
- 2008-10-12 : ancien gérant : DAUNIS (Joseph) ; nouveau gérant : NYCOLLIN (Guy).
- 2012-11-08 : SA KPMG SA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. FIORINA Daniel nom d'usage : FIORINA n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
- 2015-08-30 : NYCOLLIN Guy nom d'usage : NYCOLLIN n'est plus gérant. TOURNIER Jérôme nom d'usage : TOURNIER devient gérant.
- 2016-02-16 : TOURNIER Jérôme nom d'usage : TOURNIER n'est plus gérant. TOURNIER Jérôme nom d'usage : TOURNIER devient président. MOLLIER Hervé Jean nom d'usage : MOLLIER devient directeur général.
- 2017-01-03 : MASY Grégory nom d'usage : MASY devient commissaire aux comptes titulaire. COFIDEST AUDIT devient commissaire aux comptes suppléant
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société B T S et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | B T S |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 305110264 00051 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1976-01-01 : jeudi 01 janvier 1976 |
Activité principale de l'unité légale | 71.12B : Ingénierie, études techniques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques |
Division | Activités d'architecture et d'ingénierie |
Activite | Ingénierie, études techniques |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de B T S- CO
2020 | 2 092 137.00 | 2 008 696.00 |
2019 | 83 441.00 | 2 882 550.00 |
2020 | 15 968.00 |
2019 | 15 968.00 |
2020 | 29 515.00 |
2019 | 78 167.00 |
2020 | 2 008 696.00 |
2019 | 2 882 550.00 |
2020 | 1 519 317.00 | 45 242.00 |
2019 | 1 474 074.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société B T S- mercredi 06 février 2008: Depot des comptes
- dimanche 12 octobre 2008: Modification
Bodacc B n°20080185 publié le 12/10/2008Annonce n° 3014 N° RCS : 305110264 - Dénomination : B.T.S. - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 16000 EUR - Administration : ancien gérant : DAUNIS (Joseph) ; nouveau gérant : NYCOLLIN (Guy). - Modification : modification de la forme juridique et l'administration, le 31/07/2008 ; ancienne : S.A.R.L. et changement de gérant
- mercredi 14 janvier 2009: Depot des comptes
- vendredi 04 décembre 2009: Depot des comptes
- mardi 18 janvier 2011: Depot des comptes
- mercredi 24 août 2011: Modification
Bodacc B n°20110163 publié le 24/08/2011Annonce n° 2116 N° RCS : 305110264 - Dénomination : B.T.S. - forme juridique : Société à Responsabilité Limitée - capital : - Administration : - Modification : Nouveau siège.
- lundi 16 janvier 2012: Depot des comptes
- jeudi 08 novembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120216 publié le 08/11/2012Annonce n° 2379 N° RCS : 305110264 - Dénomination : B.T.S. - forme juridique : Société à Responsabilité Limitée - capital : - Administration : SA KPMG SA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. FIORINA Daniel nom d'usage : FIORINA n'est plus commissaire aux comptes suppléant. - Modification : Modification de l'administration.
- lundi 12 novembre 2012: Depot des comptes
- jeudi 03 octobre 2013: Depot des comptes
- lundi 22 septembre 2014: Depot des comptes
- jeudi 30 juillet 2015: Depot des comptes
- dimanche 30 août 2015: Modification
Bodacc B n°20150165 publié le 30/08/2015Annonce n° 1152 N° RCS : 305110264 - Dénomination : B.T.S. - forme juridique : Société à Responsabilité Limitée - capital : - Administration : NYCOLLIN Guy nom d'usage : NYCOLLIN n'est plus gérant. TOURNIER Jérôme nom d'usage : TOURNIER devient gérant. - Modification : Modification de l'administration.
- mardi 20 octobre 2015: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 953 N° RCS : 305110264 - Dénomination : B.T.S. - forme juridique : Société à Responsabilité Limitée - capital : 16000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Art. L.236-14 du code de commerce - Origine :
- mardi 16 février 2016: Modification
Bodacc B n°20160032 publié le 16/02/2016Annonce n° 2566 N° RCS : 305110264 - Dénomination : B.T.S. - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : 15968.00 EUR - Administration : TOURNIER Jérôme nom d'usage : TOURNIER n'est plus gérant. TOURNIER Jérôme nom d'usage : TOURNIER devient président. MOLLIER Hervé Jean nom d'usage : MOLLIER devient directeur général. - Modification : Sociétés ayant participé à l'opération de fusion : JERONYMO Société à responsabilité limitée RCS B 483873774, 66 Route De Frangy 74960 MEYTHET. Modification du capital. Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.
- mardi 03 janvier 2017: Modification
Bodacc B n°20170001 publié le 03/01/2017Annonce n° 1155 N° RCS : 305110264 - Dénomination : B.T.S. - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : MASY Grégory nom d'usage : MASY devient commissaire aux comptes titulaire. COFIDEST AUDIT devient commissaire aux comptes suppléant - Modification : Modification de l'administration.
- mercredi 04 janvier 2017: Depot des comptes
- mardi 07 novembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 18 octobre 2018: Depot des comptes
- vendredi 03 janvier 2020: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société B T S- vendredi 25 décembre 1992 : Fermé
34 AV DU PONT DE TASSET 74960 ANNECY - vendredi 01 juillet 2011 : Fermé
1 RUE DE LA LATHARDAZ 74960 ANNECY - mardi 01 janvier 2008 : Fermé
18 RUE LEANDRE VAILLAT 74100 ANNEMASSE - vendredi 01 juillet 2011 : Ouvert
66 RTE DE FRANGY 74960 ANNECY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société B T S- BESSE SEBASTIEN : 39 RUE CHARLES PETRE 57000 METZ
- CAUVIN PHILIPPE : 13 RUE DE L ARMOR 22740 LEZARDRIEUX
- LAFONTAINE LIONEL : 1 LE BRULY 29670 LOCQUENOLE
- ALLEGRO ACOUSTIQUE : 18 RUE COL QUANTIN 21000 DIJON
- B&D BET ENVELOPPE DU BATIMENT : 37 RUE EDOUARD BRANLY 85500 LES HERBIERS
- CHB-BFC LOTISSEMENTS : 45 AV DU DRAPEAU 21000 DIJON
- E 38 : 42 RUE DE LA PAIX 10000 TROYES
- ENIGMAIA : 225 CHE DU HAUT GABRE 06810 AURIBEAU-SUR-SIAGNE
- EUNETCOM GMBH : 60313 FRANCFORT/MAIN
- FACILITATE FRANCE SARL : 153 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- METALINE DATA CENTER SERVICES : 183 AV GEORGES CLEMENCEAU 92000 NANTERRE
- REMACOM : 3 PL DE L HOTEL DE VILLE 95140 GARGES-LES-GONESSE
- S.L CONSULTING : 33 RUE GILBERT CESBRON 75017 PARIS 17
- SOCIETE DE PARTENARIATS ET REALISATIONS A L'INTERNATIONAL : 4 RUE JEAN MERMOZ 78114 MAGNY-LES-HAMEAUX
- TECHNIC BUSINESS INTELLIGENT : 32 RUE CLAUDE FRAGER 77450 ESBLY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société B T S- ANTIGA MICHEL : 9 IMP DES CREUSETTES 74960 ANNECY
- BASQUIAT PAUL : 16 RUE MOUSSY 74960 ANNECY
- HENRIEY DELPHINE : 12 RUE DE LA POTERIE 74960 ANNECY
- MARTIN GAUTIER : 3 RTE DE LA SALLE 74960 ANNECY
- AGILCOM : 10 RTE DE NANFRAY 74960 ANNECY
- AKCELEP MCP : 43 IMP DE LA FUTAIE 74960 ANNECY
- ALLIANCE CONCEPT : 4 AV DU PONT DE TASSET 74960 ANNECY
- ASTRAFORD : 6 AV DE VERT BOIS 74960 ANNECY
- CREALUDIK : 1 PL DE L ETALE 74960 ANNECY
- FAR IMMO : 5 AV DU PONT DE TASSET 74960 ANNECY
- LE CHE : 33 RTE DE FRANGY 74960 ANNECY
- SAINT ALBERT : 6 RUE DU CHAUDAIRON 74960 ANNECY
- SIX'N ONE : 1 CHE DES BERGES 74960 ANNECY
- SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS EN EQUIPEMENTS ELECTRIQUES : LES ILES 74960 ANNECY
- SYNDICAT CFDT DES TRANSPORTS DE L'ARC ALPIN : 29 RUE DE LA CRETE 74960 ANNECY
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société B T SRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives