ENTREPRISE P. ESSIQUE
Présentation générale de ENTREPRISE P. ESSIQUE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ENTREPRISE P. ESSIQUE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ENTREPRISE P. ESSIQUE est situé au 154 RUE DU PRESIDENT J F KENNEDY 02100 SAINT-QUENTIN
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 janvier 1964 et qui est immatriculée sous le numéro 309384071 au greffe de
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 30 489,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.22A ( Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.22A (Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux), les activités sont :
- - installations d'extinction automatique d'incendie
- - l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
- - l'installation de conduits
- - l'installation de réseaux sous pression de lutte contre le feu (y compris robinets d'incendie armés)
- - l'installation de systèmes d'arrosage automatique des pelouses
- - plomberie et appareils sanitaires
- - réseaux de distribution d'eau et de gaz
Mais exclus
- - le traitement de l'eau des piscines collectives avec ou sans entretien des conduites (cf37.00Z)
Chiffre d’affaire
ENTREPRISE P. ESSIQUE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 3 973 252.00 € pour un résultat de 321 214.00 € grace à 3 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
ENTREPRISE P. ESSIQUE est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si ENTREPRISE P. ESSIQUE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR62309384071
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ENTREPRISE P. ESSIQUE de part son activité de 43.22A ( Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (44.1% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (39.8% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (8.5% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (2.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- fcn
- sogarex
Les modifications survenues dans l'administration de la société ENTREPRISE P. ESSIQUE
- 2008-02-29 : Président du conseil d'administration et directeur : ESSIQUE Philippe Pierre Michel. Administrateur : GELU Cyprienne. Administrateur : ESSIQUE Paul Pierre Edmond. Commissaire aux comptes titulaire : MOREAU Daniel. Commissaire aux comptes suppléant : CARPENTIER Patrice.
- 2008-05-11 : Président du conseil d'administration et directeur : ESSIQUE Philippe Pierre MichelAdministrateur : GELU Cyprienne. Administrateur : ESSIQUE Paul Pierre Edmond. Commissaire aux comptes titulaire : MOREAU Daniel. Commissaire aux comptes suppléant : CARPENTIER Patrice.
- 2011-07-06 : Président du conseil d'administration et Directeur Général : ESSIQUE Philippe Pierre Michel Administrateur : GELU Cyprienne Administrateur : ESSIQUE Paul Pierre Edmond Commissaire aux comptes titulaire : MOREAU Daniel Commissaire aux comptes suppléant : EURACEC
- 2014-07-06 : modification du Commissaire aux comptes titulaire Moreau, Daniel, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SOGAREX, Commissaire aux comptes suppléant partant : EUROPEENNE AUDIT CONSEIL ET COMMISSARIAT AUX COMPTES - E U R A C E C, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : FCN
- 2018-04-04 : modification du Président du conseil d'administration et Directeur Général Essique, Philippe Pierre Michel ; nomination du Président du conseil d'administration et Directeur Général : Essique, Pierre Jean Paul
- 2018-05-02 : modification du Président directeur général LA VILLEROISE ; Administrateur partant : Gelu, nom d'usage : Essique, Cyprienne ; Administrateur partant : Essique, Paul Pierre Edmond
- 2020-09-20 : Commissaire aux comptes titulaire partant : SOGAREX ; Commissaire aux comptes suppléant partant : FCN
Les autres mandats des administrateurs
- fcn :
- 2021-02-02 : PACIFIC DEVELOPMENT INTERNATIONAL (347682965)
- 2021-01-26 : DEWITTE FRERES (389690835)
- 2021-01-26 : AMBULANCES CLOVIS (379247489)
- 2021-01-26 : HOLDING DEWITTE (305833899)
- 2021-01-26 : ECOTRANS (513228411)
- 2021-01-17 : CHAMPAGNE REPROGRAPHIE (482088028)
- 2021-01-14 : PRIEUR ET ASSOCIES (320475072)
- 2021-01-13 : ARTESTATE (841565369)
- 2021-01-12 : GROUPE STRAUSS INVESTISSEMENT (880426572)
- 2021-01-12 : SOCIETE DU GOLF DE REIMS (335783767)
- 2021-01-05 : SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE TARBES (622780138)
- 2020-12-24 : PRIMO PARKING (819650029)
- 2020-12-22 : DocuNext 2 (852004175)
- 2020-12-22 : D.I.TL. (450541354)
- 2020-12-20 : DISTRINEXT (803106962)
- 2020-12-11 : 2MD2 FINANCE (878019751)
- 2020-12-08 : ECOSYSTEM (352755060)
- 2020-12-06 : BSI GROUP FRANCE SARL (341207850)
- 2020-12-01 : S.D.A.C. FINANCE (803589712)
- 2020-11-30 : FGO (885071282)
- sogarex :
- 2020-10-29 : MALAFLORE (413111642)
- 2020-06-03 : ORDI VAL-GRAND S.A.S. (883888745)
- 2019-07-28 : SOGESMI (338101009)
- 2019-05-16 : AISNE BUREAUTIQUE SYSTEMES SAS (339057986)
- 2018-10-23 : CAMPOVERDE AUTOMOBILES (325683944)
- 2010-08-05 : M.A. PROM (390656718)
- 2010-08-05 : SOCIETE D'EDITIONS TECHNIQUES AGRICOLES DE L'AISNE (591680160)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ENTREPRISE P. ESSIQUE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ENTREPRISE P. ESSIQUE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 309384071 00036 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1964-01-01 : mercredi 01 janvier 1964 |
Activité principale de l'unité légale | 43.22A : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux d'installation électrique, plomberie et autres travaux d'installation |
Activite | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
Synonyme | plombier, installateur de gaz |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ENTREPRISE P. ESSIQUE- CO
2020 | 3 171 040.00 | 2 840 310.00 |
2019 | 330 729.00 | 2 552 053.00 |
2020 | 30 489.00 |
2019 | 30 489.00 |
2020 | 262 593.00 |
2019 | 296 796.00 |
2020 | 2 840 310.00 |
2019 | 2 552 053.00 |
2020 | 3 973 252.00 |
2019 | 4 579 231.00 |
2020 | 321 214.00 |
2019 | 491 690.00 |
2020 | 262 593.00 |
2019 | 296 796.00 |
2020 | 1 105 394.00 |
2019 | 1 105 394.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ENTREPRISE P. ESSIQUE- vendredi 29 février 2008: Modification
Bodacc B n°20080037 publié le 29/02/2008Annonce n° 26 N° RCS : 309384071 - Dénomination : ENTREPRISE P.ESSIQUE sanitaire, électricité, chauffage, étanchéite et isolation. - forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration - capital : 38112.25 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et directeur : ESSIQUE Philippe Pierre Michel. Administrateur : GELU Cyprienne. Administrateur : ESSIQUE Paul Pierre Edmond. Commissaire aux comptes titulaire : MOREAU Daniel. Commissaire aux comptes suppléant : CARPENTIER Patrice. - Modification :
- mercredi 16 avril 2008: Vente
Bodacc A publié le 19/03/2008Annonce n° 17 N° RCS : 503284473 - Dénomination : ESSIQUE COUVERTURE 64 rue Tierce 02100 Saint Quentin l'exploitation de toutes entreprises de couverture zingage, isolation et étanchéité. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 30000.00 EUR - Administration : Gérant : ESSIQUE Philippe Pierre Michel. - Categorie : Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation - Journal : picardie la gazette - Opposition : au siège du fonds vendu et correspondance chez Europe Fiduciaire Conseil 44 rue Jean Jaurès 02100 Saint-Quentin - Origine : Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 120.000,00 EUR
- dimanche 11 mai 2008: Modification
Bodacc B n°20080079 publié le 11/05/2008Annonce n° 21 N° RCS : 309384071 - Dénomination : ENTREPRISE P.ESSIQUE sanitaire, électricité, chauffage. - forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration - capital : 38112.25 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et directeur : ESSIQUE Philippe Pierre MichelAdministrateur : GELU Cyprienne. Administrateur : ESSIQUE Paul Pierre Edmond. Commissaire aux comptes titulaire : MOREAU Daniel. Commissaire aux comptes suppléant : CARPENTIER Patrice. - Modification : Suppression activité (avec BODACC) vente de la partie du fonds de commerce de couverture, zingage, étanchéité et isolation à la SARL ESSIQUE COUVERTURE - RCS St-Quentin 2008B65
- samedi 23 août 2008: Depot des comptes
- mercredi 12 août 2009: Depot des comptes
- lundi 28 juin 2010: Depot des comptes
- mercredi 06 juillet 2011: Modification
Bodacc B n°20110130 publié le 06/07/2011Annonce n° 6 N° RCS : 309384071 - Dénomination : ENTREPRISE P.ESSIQUE Sanitaire, électricité, chauffage. - forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration - capital : 38112.25 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur Général : ESSIQUE Philippe Pierre Michel Administrateur : GELU Cyprienne Administrateur : ESSIQUE Paul Pierre Edmond Commissaire aux comptes titulaire : MOREAU Daniel Commissaire aux comptes suppléant : EURACEC - Modification : Changement de commissaire aux comptes suppléant
- mardi 02 août 2011: Depot des comptes
- mercredi 22 août 2012: Depot des comptes
- lundi 29 juillet 2013: Depot des comptes
- dimanche 06 juillet 2014: Modification
Bodacc B n°20140128 publié le 06/07/2014Annonce n° 2 N° RCS : 309384071 - Dénomination : ENTREPRISE P.ESSIQUE - forme juridique : Société anonyme - capital : 38112.25 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire Moreau, Daniel, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SOGAREX, Commissaire aux comptes suppléant partant : EUROPEENNE AUDIT CONSEIL ET COMMISSARIAT AUX COMPTES - E U R A C E C, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : FCN - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 23 août 2014: Depot des comptes
- mercredi 19 août 2015: Depot des comptes
- jeudi 28 juillet 2016: Depot des comptes
- mercredi 06 septembre 2017: Depot des comptes
- mercredi 04 avril 2018: Modification
Bodacc B n°20180065 publié le 04/04/2018Annonce n° 5 N° RCS : 309384071 - Dénomination : ENTREPRISE P.ESSIQUE - forme juridique : Société anonyme - capital : 30489.8 EUR - Administration : modification du Président du conseil d'administration et Directeur Général Essique, Philippe Pierre Michel ; nomination du Président du conseil d'administration et Directeur Général : Essique, Pierre Jean Paul - Modification : modification survenue sur le capital (diminution) et l'administration
- mercredi 02 mai 2018: Modification
Bodacc B n°20180084 publié le 02/05/2018Annonce n° 7 N° RCS : 309384071 - Dénomination : ENTREPRISE P.ESSIQUE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 30489.8 EUR - Administration : modification du Président directeur général LA VILLEROISE ; Administrateur partant : Gelu, nom d'usage : Essique, Cyprienne ; Administrateur partant : Essique, Paul Pierre Edmond - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- jeudi 09 août 2018: Depot des comptes
- vendredi 02 août 2019: Depot des comptes
- dimanche 20 septembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200183 publié le 20/09/2020Annonce n° 35 N° RCS : 309384071 - Dénomination : ENTREPRISE P.ESSIQUE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 30489.8 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : SOGAREX ; Commissaire aux comptes suppléant partant : FCN - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 11 juillet 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ENTREPRISE P. ESSIQUE- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
141 RUE MULOT 02100 SAINT-QUENTIN - jeudi 01 novembre 2007 : Fermé
148 RUE DU PRESIDENT J F KENNEDY 02100 SAINT-QUENTIN - vendredi 20 juillet 2007 : Ouvert
147 RUE MULOT 02100 SAINT-QUENTIN - jeudi 10 avril 2008 : Ouvert
154 RUE DU PRESIDENT J F KENNEDY 02100 SAINT-QUENTIN
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ENTREPRISE P. ESSIQUE- AUBRY JEAN-PIERRE : 6 RUE DE LORRAINE PROLONGEE 08700 NOUZONVILLE
- BIZET FABIEN : 58 RUE DU VAL AUX BOYERS 76330 PETIVILLE
- LOUCHART STEVEN : 743 LA CONSTANTINIE 19130 OBJAT
- NAJMI AHMED : 1 RUE DU MAL GALLIENI 78570 ANDRESY
- A ESPERO ENTREPRISE : 14 AV PAUL VAILLANT COUTURIER 91270 VIGNEUX-SUR-SEINE
- CORBATI : 26 RUE DAMREMONT 75018 PARIS 18
- DEFRANOUX & LEDUC : 166 RUE ORDENER 75018 PARIS 18
- DELTA - G : 3 LES GRANDS VALS 78520 LIMAY
- IOD G T S : AV ARISTIDE SALERES 47340 LAROQUE-TIMBAUT
- M+B BETONBAU GMBH : HEIDCHENSTRASSE 16
- M.B.PLOMBERIE : 50 AV DE PARIS 95290 L'ISLE ADAM
- PAUL ROMANIAK EURL : 13 RUE DES TROIS VALLEES 78410 BOUAFLE
- POL' NORMANDIE : 7 RUE AUX PRETRES 14130 PONT L'EVEQUE
- SARL FAVIER ET FILS : 7 AV D'AUBRAC 12500 SAINT COME D'OLT
- VILLECHENON GUILLAUME : 7 RUE DU FOUR 03240 LE MONTET
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ENTREPRISE P. ESSIQUE- CAPELLIER MARC : 1 BD EMILE ET RAYMOND PIERRET 02100 SAINT-QUENTIN
- HANSON JOEL : 25 RUE DU PRINTEMPS 02100 SAINT-QUENTIN
- LONGIN GUY : 101 RUE JEAN COCTEAU 02100 SAINT-QUENTIN
- LOUBIERES CAMILLE : 57 RUE DES PATRIOTES 02100 SAINT-QUENTIN
- MIEL CAROLINE : 13 RUE LONGUEVILLE 02100 SAINT-QUENTIN
- QUITTON MARC : 25 RUE DE CRIMEE 02100 SAINT-QUENTIN
- AMBULANCES FEIGNIER : 84 RUE DU GENERAL LECLERC 02100 SAINT-QUENTIN
- GRIM ET GRIM : 4 RUE D ISLE 02100 SAINT-QUENTIN
- INDIVISION LUBIATO - GEHU : AV DE LA REPUBLIQUE 02100 SAINT-QUENTIN
- ISO PLAC : 141 RUE DE FAYET 02100 SAINT-QUENTIN
- S.C.I VEROMA : 54 RUE D EPARGNEMAILLES 02100 SAINT-QUENTIN
- SARL DU BOIS CAMBRONNE : RUE GEORGES CHARPAK 02100 SAINT-QUENTIN
- SCI ECBS : 18 RUE DE VESOUL 02100 SAINT-QUENTIN
- SCI JEAN DANIEL : 24 AV FUSILLES FONT N-DAME 02100 SAINT-QUENTIN
- SCI L EPINE DE DALLON : RUE DE PARIS 02100 SAINT-QUENTIN
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ENTREPRISE P. ESSIQUERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives