SOCIETE KENI
Présentation générale de SOCIETE KENI
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOCIETE KENI et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOCIETE KENI est situé au 27 RUE LAVOISIER 91540 MENNECY
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 01 janvier 1978 et qui est immatriculée sous le numéro 312161441 au greffe de
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.62Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.62Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils), les activités sont :
- - le commerce de gros de machines-outils de tout type et pour tout type de matériau
Chiffre d’affaire
SOCIETE KENI à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
SOCIETE KENI est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SOCIETE KENI est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR66312161441
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOCIETE KENI de part son activité de 46.62Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils) sont :
- 00573 : Commerces de gros (38.2% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (14.4% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (13.6% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (10.1% des salariés)
- 01404 : Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP (5.8% des salariés)
- 01967 : Métallurgie Bas Rhin (1.2% des salariés)
- 00731 : Commerce de quincaillerie interrégionale cadres (1.1% des salariés)
- 00836 : Métallurgie Haute Savoie (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (14.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOCIETE KENI
- 2010-01-05 : Commissaire aux comptes titulaire : GILBERT Jean Paul modification le 22 Décembre 2009 Président : CHIARONI Xavier modification le 22 Décembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : GERMIN Gabriel modification le 22 Décembre 2009
- 2013-04-21 : Président : CHIARONI Xavier modification le 22 Décembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : GERMIN Gabriel modification le 12 Avril 2013 Commissaire aux comptes suppléant : SAMUEL Régis en fonction le 12 Avril 2013
- 2017-04-14 : Commissaire aux comptes titulaire : GERMIN Gabriel modification le 12 Avril 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : SAMUEL Régis en fonction le 12 Avril 2013 ; Président : X-ION-INVEST en fonction le 11 Avril 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOCIETE KENI et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOCIETE KENI |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 312161441 00042 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1978-01-01 : dimanche 01 janvier 1978 |
Activité principale de l'unité légale | 46.62Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros d'autres équipements industriels |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en machines-outils, vendeur de machines-outils en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOCIETE KENIIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOCIETE KENI- mardi 22 avril 2008: Depot des comptes
- jeudi 16 avril 2009: Depot des comptes
- mardi 05 janvier 2010: Modification
Bodacc B n°20100002 publié le 05/01/2010Annonce n° 2447 N° RCS : 312161441 - Dénomination : SOCIETE KENI - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : GILBERT Jean Paul modification le 22 Décembre 2009 Président : CHIARONI Xavier modification le 22 Décembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : GERMIN Gabriel modification le 22 Décembre 2009 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- lundi 12 avril 2010: Depot des comptes
- lundi 28 mars 2011: Depot des comptes
- jeudi 11 août 2011: Modification
Bodacc B n°20110155 publié le 11/08/2011Annonce n° 1270 N° RCS : 312161441 - Dénomination : SOCIETE KENI - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- lundi 26 mars 2012: Depot des comptes
- dimanche 21 avril 2013: Modification
Bodacc B n°20130078 publié le 21/04/2013Annonce n° 1363 N° RCS : 312161441 - Dénomination : SOCIETE KENI - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : CHIARONI Xavier modification le 22 Décembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : GERMIN Gabriel modification le 12 Avril 2013 Commissaire aux comptes suppléant : SAMUEL Régis en fonction le 12 Avril 2013 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 24 avril 2013: Depot des comptes
- mardi 08 avril 2014: Depot des comptes
- samedi 18 avril 2015: Depot des comptes
- jeudi 14 avril 2016: Depot des comptes
- vendredi 14 avril 2017: Modification
Bodacc B n°20170074 publié le 14/04/2017Annonce n° 3204 N° RCS : 312161441 - Dénomination : SOCIETE KENI - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : GERMIN Gabriel modification le 12 Avril 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : SAMUEL Régis en fonction le 12 Avril 2013 ; Président : X-ION-INVEST en fonction le 11 Avril 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 18 avril 2017: Depot des comptes
- mardi 17 avril 2018: Depot des comptes
- jeudi 11 avril 2019: Depot des comptes
- jeudi 04 février 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOCIETE KENI- lundi 31 décembre 2001 : Fermé
13 RUE FELIX FAURE 92700 COLOMBES - lundi 11 juillet 2011 : Fermé
13 RUE DES ATELIERS 91350 GRIGNY - lundi 11 juillet 2011 : Ouvert
27 RUE LAVOISIER 91540 MENNECY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOCIETE KENI- POLETTE ANDRE : 10 RUE GUSTAVE DELORY 42000 SAINT-ETIENNE
- C.I.3T : 39 CHE DES CHENES 74300 THYEZ
- CONSOMMABLES SOUDURE INDUSTRIELS : 71 RUE FROMENTEL 37000 TOURS
- DUPLOMATIC S.R.L : 18 VIA ALBA
- EUROP'EQUIPEMENT : 232 RUE DE VERDUN 59420 MOUVAUX
- G.MULLER NUREMBERG : D-8500 NUREMBERG 13
- GPO OUTILLAGE : 24 CHE SAINTE ANNE 63730 PLAUZAT
- GRENOBLE MACHINES OUTILS : ZA PRE FIGAROUD 38330 SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES
- ITALPRESSE FRANCE : 36 AV DES ARRIVAUX 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
- LRP SERVICES : 33 CHE DEPARTEMENTAL 45210 FERRIERES-EN-GATINAIS
- MACHINE ENGEREEDSHAPEN FABRIEK KINKELDER : DL ZEVENAAR 6905
- OUTILS DIAM S FONTAINE : 199 RUE ST GIROD 74540 SAINT-FELIX
- SMH SOCIETE DE MATERIAUX D HAGETMAU : 78 IMP DES FABRIQUES ZONE INDUSTRIELLE 40700 HAGETMAU
- SOC EXPL DES ETS BEUVANT : 25 RUE ROBERT SCHUMAN 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
- SOCIETE NOUVELLE GTR : ZAE MALAVAL 01851 MARBOZ
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOCIETE KENI- AMINE YVETTE : 8 RUE VICTOR GRIGNARD 91540 MENNECY
- BIGNON DAMIEN : 4 RUE DE LA MONTAGNE 91540 ECHARCON
- BOUTREL PHILIPPE : 9 RUE LA FONTAINE 91540 MENNECY
- HOUIDHEK MABROUK : 1 AV DE LA JEANNOTTE 91540 MENNECY
- LEVY ROBIN : 43 RUE DES PATIS 91540 MENNECY
- ASSOCIATION CYCLISTE LES ANDAINS : 65 BD CHARLES DE GAULLE 91540 MENNECY
- COMPAGNIE DU CHEMIN CREUX : 5 RUE CANOVILLE 91540 MENNECY
- EARL FOUQUET MARTIAL : 18 RUE JEAN COMTE 91540 ECHARCON
- GLEM 2 : 28 RUE ANNA DE NOAILLES 91540 MENNECY
- LE ROC : 6 RUE DU GENERAL LECLERC 91540 MENNECY
- LUQUIAU : 5 RUE DE LA BELLE ETOILE 91540 ORMOY
- MOOVE ON : 6 AV DU BOIS CHAPET 91540 MENNECY
- ON AIR : 2 PL DE LA MAIRIE 91540 MENNECY
- SCI INFLATS : 34 RUE DE L'AUNE 91540 ORMOY
- SV2L : 20 RUE PAUL CEZANNE 91540 MENNECY
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOCIETE KENIRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives