SOCIETE P.A.R.
Présentation générale de SOCIETE P.A.R.
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOCIETE P.A.R. et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOCIETE P.A.R. est situé au RUE DU CAPITAINE DREYFUS 95130 FRANCONVILLE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 janvier 1979 et qui est immatriculée sous le numéro 317538932 au greffe de
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 156 060,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.76Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.76Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires), les activités sont :
- - le commerce de gros de caoutchouc
- - le commerce de gros de fibres textiles, etc.
- - le commerce de gros de matières plastiques sous forme primaire
- - le commerce de gros de papier et carton en vrac
- - le commerce de gros de pierres précieuses
Chiffre d’affaire
SOCIETE P.A.R. à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 1 388 544.00 € pour un résultat de 42 113.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
SOCIETE P.A.R. est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SOCIETE P.A.R. est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR81317538932
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOCIETE P.A.R. de part son activité de 46.76Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires) sont :
- 00573 : Commerces de gros (30.6% des salariés)
- 00802 : Commerce de gros des papiers cartons OETAM (21.4% des salariés)
- 00925 : Commerce de gros des papiers cartons cadres (9.4% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (5.7% des salariés)
- 00044 : Industries chimiques (3.5% des salariés)
- 02306 : Métiers du verre (3% des salariés)
- 00018 : Industries textiles (2.4% des salariés)
- 01495 : Transformation des papiers cartons OETAM (2.4% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (2.1% des salariés)
- 00489 : Industries du cartonnage (2% des salariés)
- 01077 : Négoce et industrie des produits du sol et engrais (1.7% des salariés)
- 01492 : Production des papiers cartons OETAM (1.6% des salariés)
- 00804 : VRP (1.1% des salariés)
- 03053 : Métallurgie Haute-Saône (1.1% des salariés)
- 00707 : Transformation des papiers cartons cadres (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (10.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- besnard bertrand
- hmt audit & associes
- nichanian jean-philippe
- nichannian richard philippe
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOCIETE P.A.R.
- 2008-02-28 : Président : NICHANIAN RICHARD modification le 13 Février 2008. Commissaire aux comptes titulaire : OCHRONOWICZ RENE. Commissaire aux comptes suppléant : HONIGMAN Chantal en fonction le 13 Février 2006.
- 2011-12-22 : Commissaire aux comptes titulaire : OCHRONOWICZ RENE Commissaire aux comptes suppléant : HONIGMAN Chantal en fonction le 13 Février 2006 Président : NICHANIAN Jean-Philippe en fonction le 14 Décembre 2011
- 2012-02-09 : Commissaire aux comptes titulaire : OCHRONOWICZ RENE Commissaire aux comptes suppléant : HONIGMAN Chantal en fonction le 13 Février 2006 Président et directeur général : NICHANIAN Jean-Philippe modification le 31 Janvier 2012 Président : NICHANNIAN Richard Philippe en fonction le 31 Janvier 2012
- 2016-12-23 : Commissaire aux comptes titulaire : HONIGMAN Chantal modification le 20 Décembre 2016 ; Directeur général : NICHANIAN Jean-Philippe modification le 02 Mars 2012 ; Président : NICHANNIAN Richard Philippe modification le 02 Mars 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : BESNARD Bertrand en fonction le 20 Décembre 2016
- 2020-12-15 : Président : NICHANNIAN Richard Philippe ; Directeur général : NICHANIAN Jean-Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : HMT AUDIT & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BESNARD Bertrand
Les autres mandats des administrateurs
- besnard bertrand :
- 2020-12-26 : PL SYSTEMS (482110897)
- 2020-11-26 : GEOFLEX (789449659)
- 2020-06-09 : CLOMEG (413309006)
- 2019-07-02 : MICROVISION INSTRUMENTS (388570046)
- 2016-04-22 : 3D Supply (795232966)
- 2014-05-27 : BMB PROD (799835574)
- 2014-01-31 : BESNARD BERTRAND (799975214)
- 0000-00-00 : LA TRIADE (326399383)
- nichanian jean-philippe :
- 2014-07-27 : T. J. P. N. (803489590)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOCIETE P.A.R. et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOCIETE P.A.R. |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 317538932 00037 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1979-01-01 : lundi 01 janvier 1979 |
Activité principale de l'unité légale | 46.76Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de gros spécialisés |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de matières plastiques, grossiste de caoutchouc, grossiste de fibres textiles, grossiste de pâte à papier, grossiste de papier, grossiste de carton, grossiste de pierres précieuses, vendeur de matières plastiques |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOCIETE P.A.R.- CO
2020 | 868 216.00 | 740 171.00 |
2019 | 128 045.00 |
2020 | 156 060.00 |
2019 |
2020 | 37 892.00 |
2019 |
2020 | 740 171.00 |
2019 |
2020 | 1 388 544.00 | 1 388 544.00 |
2019 |
2020 | 42 113.00 |
2019 |
2020 | 37 892.00 |
2019 |
2020 | 340 858.00 | 17 841.00 |
2019 | 323 017.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOCIETE P.A.R.- jeudi 28 février 2008: Modification
Bodacc B n°20080036 publié le 28/02/2008Annonce n° 3940 N° RCS : 317538932 - Dénomination : SOCIETE P A R - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : NICHANIAN RICHARD modification le 13 Février 2008. Commissaire aux comptes titulaire : OCHRONOWICZ RENE. Commissaire aux comptes suppléant : HONIGMAN Chantal en fonction le 13 Février 2006. - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- vendredi 23 janvier 2009: Depot des comptes
- samedi 21 février 2009: Depot des comptes
- mercredi 23 décembre 2009: Depot des comptes
- lundi 13 décembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 22 décembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110247 publié le 22/12/2011Annonce n° 1633 N° RCS : 317538932 - Dénomination : SOCIETE P A R - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : OCHRONOWICZ RENE Commissaire aux comptes suppléant : HONIGMAN Chantal en fonction le 13 Février 2006 Président : NICHANIAN Jean-Philippe en fonction le 14 Décembre 2011 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 09 janvier 2012: Depot des comptes
- jeudi 09 février 2012: Modification
Bodacc B n°20120028 publié le 09/02/2012Annonce n° 3060 N° RCS : 317538932 - Dénomination : SOCIETE P A R - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : OCHRONOWICZ RENE Commissaire aux comptes suppléant : HONIGMAN Chantal en fonction le 13 Février 2006 Président et directeur général : NICHANIAN Jean-Philippe modification le 31 Janvier 2012 Président : NICHANNIAN Richard Philippe en fonction le 31 Janvier 2012 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 03 janvier 2013: Depot des comptes
- vendredi 20 décembre 2013: Depot des comptes
- lundi 29 décembre 2014: Depot des comptes
- vendredi 13 novembre 2015: Depot des comptes
- vendredi 23 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160250 publié le 23/12/2016Annonce n° 4568 N° RCS : 317538932 - Dénomination : SOCIETE P A R - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : HONIGMAN Chantal modification le 20 Décembre 2016 ; Directeur général : NICHANIAN Jean-Philippe modification le 02 Mars 2012 ; Président : NICHANNIAN Richard Philippe modification le 02 Mars 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : BESNARD Bertrand en fonction le 20 Décembre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 05 janvier 2017: Depot des comptes
- jeudi 07 décembre 2017: Depot des comptes
- mardi 22 janvier 2019: Depot des comptes
- mardi 28 janvier 2020: Depot des comptes
- mardi 15 décembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200243 publié le 15/12/2020Annonce n° 5172 N° RCS : 317538932 - Dénomination : SOCIETE P A R Distribution de denrées produits alimentaires et matériels pour collectivités - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : NICHANNIAN Richard Philippe ; Directeur général : NICHANIAN Jean-Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : HMT AUDIT & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BESNARD Bertrand - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOCIETE P.A.R.- mercredi 01 novembre 1995 : Fermé
117 AV JEAN MERMOZ 93120 LA COURNEUVE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
RUE DU CAPITAINE DREYFUS 95130 FRANCONVILLE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOCIETE P.A.R.- MAZET VIANNEY : 1 RUE ELSA TRIOLET 63800 COURNON D'AUVERGNE
- PASZULA PHILIPPE : 54 CHE DE LA GUIBLINIERE 44300 NANTES
- A.C.E. FOILS : 191 RTE NATIONALE 191 78580 MAULE
- DEMPTOS GLASS : 94558 NAPA CALIFORNIE
- EURL CEDRIC DURAND : 7 IMP DU GUERLURET 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
- FRANCE POLYESTER REALISATIONS COMPOSITES : RUE JACQUES DE VAUCANSON 59150 WATTRELOS
- GROUPE BROSSE : 39 BD BOURDON 75004 PARIS 4
- JEM PLASTIQUE : 6 BD PIERRE DURAND 44330 VALLET
- LAMAT SARL : 620 RUE DES BARRONIERES 01700 BEYNOST
- LIEBHERR PLASTIQUE : 24 RUE DE L ILE NAPOLEON 68390 SAUSHEIM
- LUDIK : 1 GRAND RUE 54150 VAL DE BRIEY
- OSMOSE ENVIRONNEMENT : 12 RUE DU MOULIN A TAN 28190 CHUISNES
- SARL ISOLDRY : 9 RUE DE L ABBE GREGOIRE 59760 GRANDE-SYNTHE
- SARL LE LIEGE ET LE VERRE : 18 RUE DES NAUDINIERES 37270 LARCAY
- VERHYDRA FRANCE : 1345 CHE DE RAPILLIARD 38890 SALAGNON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOCIETE P.A.R.- CALFAYAN PAUL : 47 RUE VICTOR HUGO 95130 LE PLESSIS-BOUCHARD
- CHARRIER CEDRIC : 127 RUE DU PLESSIS BOUCHARD 95130 FRANCONVILLE
- COSME JEAN MICHEL : 2 RUE ANDRE CITROEN 95130 FRANCONVILLE
- ELMKINSSI ADIL : 22 RUE D ERMONT 95130 FRANCONVILLE
- ENGLAND-KERR LAURA : 127 RUE DU PLESSIS BOUCHARD 95130 FRANCONVILLE
- MOTTE OLIVIER : 25 RUE DES MARAIS 95130 FRANCONVILLE
- ROMERO AUGUSTIN : 9 RUE DES GROUETTES 95130 FRANCONVILLE
- THURAM-ULIEN EVANS : 252 RUE DU GENERAL LECLERC 95130 FRANCONVILLE
- BLACK BOX : 2 ALL NOYERS 95130 LE PLESSIS-BOUCHARD
- BML : 174 RUE DU PLESSIS BOUCHARD 95130 FRANCONVILLE
- BOUCHERIE LE VERGER : 61 RUE DE PARIS 95130 FRANCONVILLE
- CERCLE CITOYEN : RES DES GRANDS JARDINS 95130 FRANCONVILLE
- CGL : 106 PL CHARLES DE GAULLE 95130 FRANCONVILLE
- FUTUR INVESTIMMO : 4 SQ DE LA SOURCE 95130 FRANCONVILLE
- SCI MEL : 2 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 95130 FRANCONVILLE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOCIETE P.A.R.Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives