MARIN
Présentation générale de MARIN
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MARIN et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MARIN est situé au 70 AV GABRIEL PERI 94110 ARCUEIL
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 16 juillet 1980 et qui est immatriculée sous le numéro 319504726 au greffe de
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 600 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 16.29Z ( Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie)
L'activité déclarée au greffe est : Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 16.29Z (Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie), les activités sont :
Chiffre d’affaire
MARIN à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 187 195.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
MARIN est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si MARIN est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR57319504726
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MARIN de part son activité de 16.29Z ( Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie) sont :
- 00158 : Travail mécanique du bois scieries négoce (59.4% des salariés)
- 01411 : Fabrication de l'ameublement (30.9% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société MARIN
- 2009-08-09 : Président du conseil d'administration et directeur général : MARIN Philippe modification le 31 Juillet 2009 Administrateur : FERNANDEZ EPOUSE TAVIAUX MARTINE ANTOINETTE modification le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : GRANDCHAMP PATRICE Administrateur : TELEGONE GHISLAINE MARIE CELESTINE Commissaire aux comptes suppléant : NIQUE Muriel en fonction le 31 Juillet 2009
- 2010-12-30 : Président du conseil d'administration et directeur général : MARIN Philippe modification le 31 Juillet 2009 Administrateur : FERNANDEZ EPOUSE TAVIAUX MARTINE ANTOINETTE modification le 31 Juillet 2009 Administrateur : TELEGONE GHISLAINE MARIE CELESTINE Commissaire aux comptes titulaire : NIQUE Muriel modification le 22 Décembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : PILLET Thierry en fonction le 22 Décembre 2010
- 2012-03-23 : Président du conseil d'administration et directeur général : MARIN Philippe modification le 31 Juillet 2009 Administrateur : FERNANDEZ EPOUSE TAVIAUX MARTINE ANTOINETTE modification le 31 Juillet 2009 Administrateur : TELEGONE GHISLAINE MARIE CELESTINE Commissaire aux comptes titulaire : PILLET Thierry modification le 15 Mars 2012 Commissaire aux comptes suppléant : CONTROLE AUDIT CONSEIL SAS en fonction le 15 Mars 2012
- 2012-10-02 : Président : MARIN Philippe modification le 24 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : PILLET Thierry modification le 15 Mars 2012 Commissaire aux comptes suppléant : CONTROLE AUDIT CONSEIL SAS en fonction le 15 Mars 2012
- 2017-07-31 : Président : MARIN Philippe modification le 24 Septembre 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : PILLET Thierry modification le 15 Mars 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : CONTROLE AUDIT CONSEIL SAS en fonction le 15 Mars 2012 ; Directeur général : MARIN David en fonction le 26 Juillet 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MARIN et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MARIN |
Dénomination usuelle de l'unité légale | ATELIER MAP |
Sigle de l'unité légale | ATELIER MAP |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 319504726 00021 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1980-07-16 : mercredi 16 juillet 1980 |
Activité principale de l'unité légale | 16.29Z : Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie |
Division | Fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie |
Activite | Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie |
Synonyme | scierie, menuiserie industrielle, ameublement industriel |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MARIN- CO
2019 | 3 261 633.00 | 2 739 520.00 |
2018 | 522 112.00 | 2 495 657.00 |
2019 | 1 600 000.00 |
2018 | 1 600 000.00 |
2019 | 187 195.00 |
2018 | 115 149.00 |
2019 | 2 739 520.00 |
2018 | 2 495 657.00 |
2019 | 658 077.00 |
2018 | 658 077.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MARIN- dimanche 07 septembre 2008: Depot des comptes
- dimanche 09 août 2009: Modification
Bodacc B n°20090151 publié le 09/08/2009Annonce n° 1349 N° RCS : 319504726 - Dénomination : MARIN S. A. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration et directeur général : MARIN Philippe modification le 31 Juillet 2009 Administrateur : FERNANDEZ EPOUSE TAVIAUX MARTINE ANTOINETTE modification le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : GRANDCHAMP PATRICE Administrateur : TELEGONE GHISLAINE MARIE CELESTINE Commissaire aux comptes suppléant : NIQUE Muriel en fonction le 31 Juillet 2009 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 09 août 2009: Modification
Bodacc B n°20090151 publié le 09/08/2009Annonce n° 1350 N° RCS : 319504726 - Dénomination : MARIN S. A. - forme juridique : Société anonyme - capital : 1600000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 12 août 2009: Depot des comptes
- mardi 07 septembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 30 décembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100253 publié le 30/12/2010Annonce n° 2956 N° RCS : 319504726 - Dénomination : MARIN S. A. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration et directeur général : MARIN Philippe modification le 31 Juillet 2009 Administrateur : FERNANDEZ EPOUSE TAVIAUX MARTINE ANTOINETTE modification le 31 Juillet 2009 Administrateur : TELEGONE GHISLAINE MARIE CELESTINE Commissaire aux comptes titulaire : NIQUE Muriel modification le 22 Décembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : PILLET Thierry en fonction le 22 Décembre 2010 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 06 septembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 23 mars 2012: Modification
Bodacc B n°20120059 publié le 23/03/2012Annonce n° 2159 N° RCS : 319504726 - Dénomination : MARIN S. A. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration et directeur général : MARIN Philippe modification le 31 Juillet 2009 Administrateur : FERNANDEZ EPOUSE TAVIAUX MARTINE ANTOINETTE modification le 31 Juillet 2009 Administrateur : TELEGONE GHISLAINE MARIE CELESTINE Commissaire aux comptes titulaire : PILLET Thierry modification le 15 Mars 2012 Commissaire aux comptes suppléant : CONTROLE AUDIT CONSEIL SAS en fonction le 15 Mars 2012 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 29 septembre 2012: Depot des comptes
- mardi 02 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120190 publié le 02/10/2012Annonce n° 2169 N° RCS : 319504726 - Dénomination : MARIN - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : MARIN Philippe modification le 24 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : PILLET Thierry modification le 15 Mars 2012 Commissaire aux comptes suppléant : CONTROLE AUDIT CONSEIL SAS en fonction le 15 Mars 2012 - Modification : Modification de la dénomination. Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- jeudi 03 octobre 2013: Depot des comptes
- samedi 02 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 06 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 23 novembre 2016: Depot des comptes
- lundi 31 juillet 2017: Modification
Bodacc B n°20170144 publié le 31/07/2017Annonce n° 1698 N° RCS : 319504726 - Dénomination : MARIN - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : MARIN Philippe modification le 24 Septembre 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : PILLET Thierry modification le 15 Mars 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : CONTROLE AUDIT CONSEIL SAS en fonction le 15 Mars 2012 ; Directeur général : MARIN David en fonction le 26 Juillet 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 01 août 2017: Depot des comptes
- mardi 24 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 13 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MARIN- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
70 AV GABRIEL PERI 94110 ARCUEIL - lundi 30 juin 2008 : Fermé
LD PLAINE DU MARCHE SILLON 45210 FERRIERES-EN-GATINAIS - dimanche 30 septembre 2018 : ATELIER MAP Fermé
10 RUE DU GENERAL DE GAULLE 94110 ARCUEIL
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MARIN- CESARI JOSEPH : 31 AV DES SERRES 34880 LAVERUNE
- COLIN ARLETTE : 18 RUE DU MOULIN 17220 SAINT MEDARD D'AUNIS
- DEFALT BEATRICE : 2 RUELLE DES CHAMPS PERCHES 56220 SAINT-GRAVE
- DESAINTJEAN SARAH : 206 GR DE LA GUILLOTIERE 69007 LYON 7EME
- DUCKERT FREDERIC-FRANCOIS : LAVENCAS 12100 SAINT-GEORGES-DE-LUZENCON
- GADBY CHRISTELLE : LA SEARDIERE 35680 LOUVIGNE-DE-BAIS
- GONZALEZ-OCIO ROBIN : 778 DROME LA ROMAINE 07230 LABLACHERE
- GUEURY CATHY : 93 RTE DE DIJON 21310 BEIRE-LE-CHATEL
- ISERE BERNARD : 25 RUE DU CHATEAU 19300 MOUSTIER-VENTADOUR
- LEPELTIER STEPHANE : 15 RUE DE LA MAIRIE 76400 EPREVILLE
- MASSON PHILIPPE : 203 RUE DE PROVENCE 88350 LIFFOL-LE-GRAND
- STIEGLER NATHALIE : 4 RUE DE LA BAIE 35114 SAINT-BENOIT-DES-ONDES
- TCHOUDAKOV MIKHAIL : 2 RUE DE LA GARE 86200 ARCAY
- GIFFEY : 4 CHE DE LA PRAIRIE 70500 BARGES
- J AND J : 14 QUAI DU CAP ALLEGRE 33120 ARCACHON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MARIN- BLOT DAVID : 21 RUE MAURICE HENRI GUILBERT 94110 ARCUEIL
- BOUSSELMI HAMZA : 7 RUE ANTOINE MARIN 94110 ARCUEIL
- DONNINI SERGE : 66 RUE MARIUS SIDOBRE 94110 ARCUEIL
- EUGENE ADOLPHE EMERIC : 42 RUE EMILE RASPAIL 94110 ARCUEIL
- GRIFFON DU BELLAY CLARISSE : 34 RUE D ESTIENNE D ORVES 94110 ARCUEIL
- MIORCEC DE KERDANET GAEL : 18 RUE DE LA GARE 94110 ARCUEIL
- SHEHATA HERMINE : 1 AV JEANNE D ARC 94110 ARCUEIL
- WAGENER TIMOTHEE : 3 VLA DE LA CITADELLE 94110 ARCUEIL
- HOMECO IMMOBILIER : 30 AV DU DOCTEUR DURAND 94110 ARCUEIL
- INNOTHERA : 22 AV ARISTIDE BRIAND 94110 ARCUEIL
- LE DOUBLE DES CLEFS : 39 AV FRANCOIS VINCENT RASPAIL 94110 ARCUEIL
- OBS MEDICAL : 15 AV DU CHAPERON VERT 94110 ARCUEIL
- SCI CODRON : 67 AV ARISTIDE BRIAND 94110 ARCUEIL
- SHAKA CONSEIL : 28 AV ARISTIDE BRIAND 94110 ARCUEIL
- SOCIETE FRANCAISE DES MEDIATEURS : 29 RUE GEORGES POLITZER 94110 ARCUEIL
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MARINRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives