A . RAC
Présentation générale de A . RAC
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société A . RAC et ses dirigeants.
Immatriculation
La société A . RAC est situé au 6 RUE DE CHATILLON 35510 CESSON-SEVIGNE
C'est une grande entreprise qui a été crée le vendredi 24 février 1984 et qui est immatriculée sous le numéro 329233126 au greffe de RENNES
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 367 200,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
A . RAC à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 853 388.00 € pour un résultat de 420 835.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
A . RAC est du ressort du greffe de RENNES dont les coordonnées postales sont 7 RUE PIERRE ABELARD 35031 RENNES CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0299653888 aux horaires suivants : Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr
TVA intracommunautaire
Si A . RAC est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR91329233126
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à A . RAC de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- clavelin, francois,
- debrun, bruno,
- kpmg s.a.,
- sarl audit amld.
Les modifications survenues dans l'administration de la société A . RAC
- 2008-04-08 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Clavelin, Francois, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A., Commissaire aux comptes suppléant partant : Debrun, Bruno, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SARL AUDIT AMLD.
- 2013-09-18 : Président : ROULLEAU Guy en fonction le 17 Octobre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 10 Septembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT OUEST en fonction le 10 Septembre 2013
- 2019-09-18 : Président : ROULLEAU Guy en fonction le 14 Octobre 2015
Les autres mandats des administrateurs
- clavelin, francois, :
- 2014-06-25 : DEROURE GESTION (428681274)
- 2009-03-10 : GROUPEMENT TECHNIQUE INDUSTRIEL G.T.I (682001110)
- 2009-01-04 : YPOK (434940763)
- kpmg s.a., :
- 2019-07-08 : BC2 (852233881)
- 2018-04-16 : ART-TOGETHER (839004595)
- 2017-12-03 : ABERDEEN PROPERTY INVESTORS FRANCE SAS (489628420)
- 2017-12-03 : FONCIERE DES ARTS (384677647)
- 2017-11-30 : ITHPP HOLDING (513552059)
- 2017-11-28 : BIZZ INVEST (422350579)
- 2017-11-26 : YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE (429057276)
- 2017-11-24 : ARTES (410268437)
- 2017-11-21 : TII SALES FRANCE SAS (527921381)
- 2017-11-19 : TOMS France (810929703)
- 2017-11-16 : BPI (329463715)
- 2017-10-25 : CEE PARC EOLIEN ST. MANDE (533256921)
- 2017-10-24 : PHILGEN (385334347)
- 2017-10-17 : ZTP Services (344124177)
- 2017-10-15 : ENERGIES LIBRES GRANDS COMPTES (493530513)
- 2017-10-15 : SCA TEXTILE (383527355)
- 2017-10-12 : FIDELITE GRAPHIQUE (381829860)
- 2017-09-29 : FASHION AND FASHION (479056079)
- 2017-09-26 : DOMAXIS Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré (322315557)
- 2017-09-24 : AUTOGESTION (389696436)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société A . RAC et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | A . RAC |
Dénomination usuelle de l'unité légale | RAC CHARLEEN |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 329233126 00088 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1984-02-24 : vendredi 24 février 1984 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de A . RAC- CO
2019 | 3 178 111.00 | 2 859 037.00 |
2018 | 319 074.00 | 2 816 705.00 |
2019 | 367 200.00 |
2018 | 367 200.00 |
2019 | 293 710.00 |
2018 | 293 545.00 |
2019 | 2 859 037.00 |
2018 | 2 816 705.00 |
2019 | 853 388.00 | 853 388.00 |
2018 | 777 854.00 |
2019 | 420 835.00 |
2018 | 407 132.00 |
2019 | 293 710.00 |
2018 | 293 545.00 |
2019 | 447 185.00 |
2018 | 447 185.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société A . RAC- mardi 08 avril 2008: Modification
Bodacc B n°20080060 publié le 08/04/2008Annonce n° 1432 N° RCS : 329233126 - Dénomination : A. RAC La recherche, l'assistance, le conseil, toutes prestations de services pour le compte de tiers, missions techniques administratives ou commerciales et de contrôle, la mise a disposition de moyens humains et matériels sous toutes ses formes, notamment par la voie de formations professionnelles, le négoce de matériel et d'installations. La création, l'acquisition, la location, l'installation, l'exploitation de tous locaux, ateliers, fonds de commerce se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées. La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procèdes et brevets concernant ces activités. Et - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 240000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Clavelin, Francois, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A., Commissaire aux comptes suppléant partant : Debrun, Bruno, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SARL AUDIT AMLD. - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 31 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080134 publié le 31/07/2008Annonce n° 987 N° RCS : 329233126 - Dénomination : A. RAC La recherche, l'assistance, le conseil, toutes prestations de services pour le compte de tiers, missions techniques administratives ou commerciales et de contrôle, la mise a disposition de moyens humains et matériels sous toutes ses formes, notamment par la voie de formations professionnelles, le négoce de matériel et d'installations. La création, l'acquisition, la location, l'installation, l'exploitation de tous locaux, ateliers, fonds de commerce se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées. La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procèdes et brevets concernant ces activités. Et - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 240000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le nom commercial, l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité
- jeudi 09 octobre 2008: Depot des comptes
- dimanche 20 septembre 2009: Depot des comptes
- mercredi 29 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 26 septembre 2011: Depot des comptes
- jeudi 26 juillet 2012: Depot des comptes
- vendredi 22 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130038 publié le 22/02/2013Annonce n° 2111 N° RCS : 329233126 - Dénomination : A-RAC loueur de fonds. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- lundi 02 septembre 2013: Depot des comptes
- mercredi 18 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130180 publié le 18/09/2013Annonce n° 2483 N° RCS : 329233126 - Dénomination : A-RAC - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : ROULLEAU Guy en fonction le 17 Octobre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 10 Septembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT OUEST en fonction le 10 Septembre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 08 août 2014: Depot des comptes
- mercredi 14 octobre 2015: Depot des comptes
- jeudi 22 octobre 2015: Immatriculation
Bodacc A publié le 22/10/2015N° RCS : 329233126 - Dénomination : A-RAC - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 240000.00 EUR - Administration : Président : ROULLEAU Guy Commissaire aux comptes suppléant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT OUEST
- mercredi 17 août 2016: Depot des comptes
- mercredi 23 novembre 2016: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 371 N° RCS : 329233126 - Dénomination : A-RAC - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 240000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce. - Origine :
- vendredi 17 février 2017: Modification
Bodacc B n°20170034 publié le 17/02/2017Annonce n° 1330 N° RCS : 329233126 - Dénomination : A-RAC loueur de fonds. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 367200.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital. Modification de la date de début d'activité. Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination 7 ACCUEIL Forme juridique SAS Unipersonnelle Siège social 6 rue de Châtillon, La Rigourdière, 35510 Cesson Sévigné Rc
- jeudi 14 septembre 2017: Depot des comptes
- mardi 24 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 06 août 2019: Depot des comptes
- mercredi 18 septembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190180 publié le 18/09/2019Annonce n° 311 N° RCS : 329233126 - Dénomination : A-RAC - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : ROULLEAU Guy en fonction le 14 Octobre 2015 - Modification : Modification de représentant.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société A . RAC- lundi 25 décembre 1995 : Fermé
2 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS 9 - jeudi 01 mai 2008 : Fermé
6 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS 9 - mercredi 29 août 2012 : Fermé
11 RUE MAURICE GENEVOIX 75018 PARIS 18 - lundi 02 mars 2015 : Fermé
7 RUE FRANCIS DE PRESSENSE 93200 SAINT-DENIS - lundi 02 mars 2015 : Ouvert
6 RUE DE CHATILLON 35510 CESSON-SEVIGNE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société A . RAC- CAPEL FRANCOIS : RTE DE TURENNE 46600 CRESSENSAC-SARRAZAC
- LIMONE GEORGES : 07340 FELINES
- GFA DES CONDAMINES : 30350 MARUEJOLS-LES-GARDON
- IMMO AVENIR INVESTISSEMENTS : CHE DES CAUSSES 12310 LAISSAC-SEVERAC L'EGLISE
- KERPAESE : 20 RUE LUCIEN PETIT 28320 ECROSNES
- LE BONHEUR : LA GRANDE POMMERAIS 49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU
- LES CHATAIGNIERS : VIGNES D'EN PROP 66400 OMS
- LU & YU : 28 RUE DE LA SAINTERIE 37390 NOTRE DAME D'OE
- MACIPALLE : 21 RUE MARBEUF 75008 PARIS 8
- SCI DU PUITS : LA PETITE COQUERIE 50870 SUBLIGNY
- SCI JAPCY : 176 RUE DE VERDUN 57120 PIERREVILLERS
- SCI MERCEDES ST-PHILIBERT : 2 VLA DES NYMPHEAS 75020 PARIS 20
- SCI OASIS : 2 RTE DE KRAUTWILLER 67170 WINGERSHEIM LES QUATRE BANS
- SCI TILIIS : 40 RUE DES TILLEULS 60530 ERCUIS
- SCI VILLAS-GRIMAL : 32170 TILLAC
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société A . RAC- B2J GAME : 1 RUE DE LA CARRIERE 35510 CESSON-SEVIGNE
- C.J & L.R : 1 RUE DE LA PLESSE 35510 CESSON-SEVIGNE
- CALIFORNIA GREEN : 19 RUE DU BAS VILLAGE 35510 CESSON-SEVIGNE
- D.B.R. : 2 PL DES ARCADES 35510 CESSON-SEVIGNE
- EDITIONS OBERTHUR : 5 RUE DES CHARMILLES 35510 CESSON-SEVIGNE
- ET ALORS : 42 RUE DE LA TREMBLAIE 35510 CESSON-SEVIGNE
- FORGET FORMATION II : 4 RUE DE CHATILLON 35510 CESSON-SEVIGNE
- NEO-NOVEN : 13 RUE DU CLOS COURTEL 35510 CESSON-SEVIGNE
- OLIVIER MONCELET : 137 RUE DE BELLE EPINE 35510 CESSON-SEVIGNE
- PATRIMETAL : 14 RUE DE RENNES 35510 CESSON-SEVIGNE
- RENNES BAT SERVICES : 9 RUE DES CHARMILLES 35510 CESSON-SEVIGNE
- SCI LA JEANNE : 42 BD DE DEZERSEUL 35510 CESSON-SEVIGNE
- SCI LA PATONNAIS : LA PATONNAIS 35510 CESSON-SEVIGNE
- SCI YANN ET COMPAGNIE : 11 RUE DE LA FREBARDIERE 35510 CESSON-SEVIGNE
- SOCIETE CIVILE KERLAUR : 9 BD DES METAIRIES 35510 CESSON-SEVIGNE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société A . RACRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives