KRYS GROUP INTERNATIONAL ET OUTRE-MER
Présentation générale de KRYS GROUP INTERNATIONAL ET OUTRE-MER
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société KRYS GROUP INTERNATIONAL ET OUTRE-MER et ses dirigeants.
Immatriculation
La société KRYS GROUP INTERNATIONAL ET OUTRE-MER est situé au 812 PARC D'ACTIVITE POLES CARAIBES 97139 LES ABYMES
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le dimanche 01 janvier 1984 et qui est immatriculée sous le numéro 329403885 au greffe de POINTE-A-PITRE
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 14 744 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.78A ( Commerces de détail d'optique)
L'activité déclarée au greffe est : Commerces de détail d'optique
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.78A (Commerces de détail d'optique), les activités sont :
- - les activités des opticiens
Chiffre d’affaire
KRYS GROUP INTERNATIONAL ET OUTRE-MER à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 37 745 000.00 € pour un résultat de 2 466 000.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
KRYS GROUP INTERNATIONAL ET OUTRE-MER est du ressort du greffe de POINTE-A-PITRE dont les coordonnées postales sont PALAIS DE JUSTICE 97159 POINTE-A-PITRE
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si KRYS GROUP INTERNATIONAL ET OUTRE-MER est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR14329403885
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à KRYS GROUP INTERNATIONAL ET OUTRE-MER de part son activité de 47.78A ( Commerces de détail d'optique) sont :
- 01431 : Optique-lunetterie de détail (94.5% des salariés)
- 02162 : Professions de la photographie (1.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- akelys (sa)
- akelys (sa),
- ferrand philippe (philippe)
- ferrand philippe philippe
- krys group services (saca) représenté par names fabien
- lynx optique (sas)
- lynx optique (sas) représenté par chevalier (didier, jean-pierre),
- lynx optique (sas), représentée par ploix (arnaud, henri)
Les modifications survenues dans l'administration de la société KRYS GROUP INTERNATIONAL ET OUTRE-MER
- 2010-04-01 : nomination de commissaire aux comptes, titulaire : S.A. AKELYS en qualité de co-commissaire ; suppléant : FERRAND (Philippe)
- 2010-04-01 : changement de commissaire aux comptes, commissaire aux comptes titulaire : MAZA (Michel), partant ; commissaire aux comptes suppléant : MARTIN (Laurent), partant
- 2011-04-15 : président du conseil d'administration : LYNX OPTIQUE (SAS), représentée par PLOIX (Arnaud, Henri) ; commissaire aux comptes titulaire : AKELYS (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : FERRAND PHILIPPE (Philippe)
- 2012-07-31 : président du conseil d'administration : LYNX OPTIQUE (SAS) représenté par CHEVALIER (Didier, Jean-Pierre), commissaire aux comptes titulaire : AKELYS (SA), commissaire aux comptes suppléant : FERRAND PHILIPPE (Philippe)
- 2014-11-11 : président du conseil d'administration : LYNX OPTIQUE (SAS) ; commissaire aux comptes titulaire : AKELYS (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : FERRAND PHILIPPE (Philippe)
- 2018-05-13 : Président : KRYS GROUP SERVICES (SACA) représenté par NAMES Fabien ; Commissaire aux comptes titulaire : AKELYS (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : FERRAND PHILIPPE Philippe
Les autres mandats des administrateurs
- akelys (sa) :
- 2020-08-12 : VALLEE DES ANGES (495371643)
- 2020-06-19 : ALBATROS TEAM (495372039)
- 2018-09-09 : INGEAP SAS (834675381)
- 2011-07-25 : ELOLABREST (533218277)
- 2011-03-08 : CENTRE D'EDUCATION ET DE SECURITE ROUTIERE 34 (312631732)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société KRYS GROUP INTERNATIONAL ET OUTRE-MER et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | KRYS GROUP INTERNATIONAL ET OUTRE-MER |
Dénomination usuelle de l'unité légale | VISION ORIGINALE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 329403885 00190 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1984-01-01 : dimanche 01 janvier 1984 |
Activité principale de l'unité légale | 47.78A : Commerces de détail d'optique |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de détail en magasin spécialisé |
Activite | Commerces de détail d'optique |
Synonyme | opticien |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de KRYS GROUP INTERNATIONAL ET OUTRE-MER- CO
2020 | 236 940 000.00 | 222 773 000.00 |
2019 | 14 167 000.00 | 155 904 000.00 |
2020 | 14 744 000.00 |
2019 | 14 577 000.00 |
2020 | 1 581 000.00 |
2019 | 3 961 000.00 |
2020 | 222 773 000.00 |
2019 | 155 904 000.00 |
2020 | 37 745 000.00 | 38 358 000.00 |
2019 | 613 000.00 | 42 490 000.00 |
2020 | 2 466 000.00 |
2019 | 6 354 000.00 |
2020 | 1 581 000.00 |
2019 | 3 961 000.00 |
2020 | 163 810 000.00 | 15 010 000.00 |
2019 | 148 799 000.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société KRYS GROUP INTERNATIONAL ET OUTRE-MER- mardi 10 juin 2008: Vente
Bodacc A publié le 20/05/2008Annonce n° 1965 N° RCS : 421390188 - Dénomination : S.A.R.L. LES ANGES OPTIQUES 97110 Pointe-à-Pitre vente d'articles de lunetterie, de photo et fabrication lunettes - forme juridique : S.A.R.L - capital : 7500 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne physique (insertion provisoire) - Journal : France Antilles - Opposition : Maître REBOUL (Guillaume), 11, rue de Miromesnil, 7500 Paris - Origine : fonds acquis par achat, au prix stipulé de : 90 000,00 euros
- mercredi 08 octobre 2008: Depot des comptes
- mardi 19 janvier 2010: Vente
Bodacc A publié le 22/12/2009Annonce n° 1123 N° RCS : 515130276 - Dénomination : T3W'S 45, rue Frébault et 7, rue Sadi-Carnot 97110 Pointe-à-Pitre optique et lunetterie - forme juridique : S.A.R.L. - capital : 8000 EUR - Administration : gérant : TROADEC (Albert) - Categorie : Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation - Journal : Le Probant - Opposition : Maître LISETTE (Gérard), avocat, 19, rue Achille-René, Boisneuf, 97100 Pointe-à-Pitre - Origine : Fonds principal acquis par achat au prix stipulé de 1 200 000 euros
- vendredi 29 janvier 2010: Depot des comptes
- vendredi 29 janvier 2010: Depot des comptes
- vendredi 29 janvier 2010: Depot des comptes
- jeudi 01 avril 2010: Modification
Bodacc B n°20100064 publié le 01/04/2010Annonce n° 2397 N° RCS : 329403885 - Dénomination : TROPOPTIC - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 400000 EUR - Administration : nomination de commissaire aux comptes, titulaire : S.A. AKELYS en qualité de co-commissaire ; suppléant : FERRAND (Philippe) - Modification : modification survenue sur l'administration, date d'effet : 16/03/2006
- jeudi 01 avril 2010: Modification
Bodacc B n°20100064 publié le 01/04/2010Annonce n° 2398 N° RCS : 329403885 - Dénomination : TROPOPTIC - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 400000 EUR - Administration : changement de commissaire aux comptes, commissaire aux comptes titulaire : MAZA (Michel), partant ; commissaire aux comptes suppléant : MARTIN (Laurent), partant - Modification : modification survenue sur l'administration, date d'effet : 20/03/2008
- mercredi 07 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100130 publié le 07/07/2010Annonce n° 2237 N° RCS : 329403885 - Dénomination : TROPOPTIC SA - forme juridique : S.A. - capital : 182938.82 EUR - Administration : - Modification : fermeture de l'ancien siège, 36, rue du Docteur Pitat, 97100 Basse-Terre, par transfert sans maintien d'activité ; l'établissement complémentaire devient siège et principal établissement (ancienne date de début d'activité : 08/04/1991), date d'effet
- vendredi 15 avril 2011: Modification
Bodacc B n°20110075 publié le 15/04/2011Annonce n° 2108 N° RCS : 329403885 - Dénomination : TROPOPTIC SA - forme juridique : S.A.S. - capital : - Administration : président du conseil d'administration : LYNX OPTIQUE (SAS), représentée par PLOIX (Arnaud, Henri) ; commissaire aux comptes titulaire : AKELYS (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : FERRAND PHILIPPE (Philippe) - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 15 avril 2011: Vente
Bodacc A publié le 13/05/2008Annonce n° 1298 N° RCS : 487853947 - Dénomination : LES ANGES OPTIQUES angles des rues Schoelcher & Saint-John-Perse 97110 Pointe-à-Pitre acquisition du fonds par l'exploitant - forme juridique : S.A.R.L. - capital : 7500 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation - Journal : France Antilles - Opposition : Maître Guillaume REBOUL, 75008 Paris - Origine : Fonds principal acquis par achat au prix stipulé de 490 000 euros
- mardi 07 juin 2011: Vente
Bodacc A publié le 19/04/2011Annonce n° 990 N° RCS : 487853947 - Dénomination : SARL LES ANGES OPTIQUE 36 rue Pitat 97100 Basse-Terre optique et lunetterie - forme juridique : S.A.R.L. - capital : 7500 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale - Journal : France-Antilles - Opposition : Cabinet FUCHS, 11, rue Miromesnil, 75008 Paris - Origine : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 650 000 euros
- mercredi 14 décembre 2011: Depot des comptes
- mardi 31 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120146 publié le 31/07/2012Annonce n° 1874 N° RCS : 329403885 - Dénomination : TROPOPTIC SA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : président du conseil d'administration : LYNX OPTIQUE (SAS) représenté par CHEVALIER (Didier, Jean-Pierre), commissaire aux comptes titulaire : AKELYS (SA), commissaire aux comptes suppléant : FERRAND PHILIPPE (Philippe) - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 28 juin 2013: Depot des comptes
- vendredi 28 juin 2013: Depot des comptes
- samedi 17 août 2013: Depot des comptes
- mardi 15 juillet 2014: Depot des comptes
- mardi 11 novembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140217 publié le 11/11/2014Annonce n° 2802 N° RCS : 329403885 - Dénomination : TROPOPTIC SA - forme juridique : SAS - capital : - Administration : président du conseil d'administration : LYNX OPTIQUE (SAS) ; commissaire aux comptes titulaire : AKELYS (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : FERRAND PHILIPPE (Philippe) - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 06 février 2015: Depot des comptes
- mercredi 14 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150197 publié le 14/10/2015Annonce n° 4948 N° RCS : 329403885 - Dénomination : TROPOPTIC SA - forme juridique : SAS - capital : - Administration : - Modification : transfert du siège social
- mercredi 14 septembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 06 septembre 2017: Depot des comptes
- dimanche 13 mai 2018: Modification
Bodacc B n°20180090 publié le 13/05/2018Annonce n° 1951 N° RCS : 329403885 - Dénomination : KRYS GROUP INTERNATIONAL ET OUTREMER - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification survenue sur la dénomination ; OBJET DE LA FORMALITE : Changement de dénomination à compter du 14/06/2017 ; Ancienne : TROPOPTIC SA ; Nouvelle : KRYS GROUP INTERNATIONAL ET OUTREMER ; Ann légale : France Antilles le 10/08/2017
- dimanche 13 mai 2018: Modification
Bodacc B n°20180090 publié le 13/05/2018Annonce n° 1977 N° RCS : 329403885 - Dénomination : TROPOPTIC SA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : KRYS GROUP SERVICES (SACA) représenté par NAMES Fabien ; Commissaire aux comptes titulaire : AKELYS (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : FERRAND PHILIPPE Philippe - Modification : Modification survenue sur l'administration ; OBJET DE LA FORMALITE : Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/10/2015 : Partant : LYNX OPTIQUE (SAS), Président du conseil d'administration ; Nouveau : KRYS GROUP SERVICES (SACA) représentée par HAMES Fabien, Président ; Ann legale France-Antilles le 10/08/2017
- mercredi 13 juin 2018: Depot des comptes
- dimanche 24 février 2019: Depot des comptes
- vendredi 15 novembre 2019: Depot des comptes
- jeudi 27 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société KRYS GROUP INTERNATIONAL ET OUTRE-MER- mercredi 16 mars 2011 : Fermé
36 RUE DR PITAT 97100 BASSE-TERRE - dimanche 25 décembre 1994 : LYNX OPTIQUE Fermé
14 RUE PERRINON 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU - mardi 25 décembre 1984 : LYNX OPTIC Fermé
RUE FREBAULT 97110 POINTE-À-PITRE - dimanche 13 février 2011 : LYNX OPTIQUE Ouvert
45 RUE FREBAULT 97110 POINTE-À-PITRE - samedi 01 mars 1997 : LYNX OPTIQUE Fermé
14 RUE PAUL LACAVE 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU - mercredi 01 juin 2005 : LYNX OPTIQUE Fermé
32 AV DU GENERAL DE GAULLE 97300 CAYENNE - mardi 31 décembre 1996 : LYNX OPTIQUE Fermé
LES MARINES CLUB 97118 SAINT-FRANCOIS - dimanche 15 octobre 2017 : LYNX OPTIQUE Fermé
20 RUE LAMARTINE 97200 FORT-DE-FRANCE - samedi 25 décembre 1993 : LYNX OPTIQUE Fermé
7 RUE SCHOELCHER 97100 BASSE-TERRE - dimanche 01 juin 1997 : Fermé
132 RES LE MOULIN DE BAS DU FORT 97110 POINTE-À-PITRE - mercredi 30 avril 2014 : VISION ORIGINALE Fermé
31 RUE VICTOR SCHOELCHER 97200 FORT-DE-FRANCE - mercredi 01 juin 2005 : VU OPTIC Fermé
29 RUE COURS NOLIVOS 97100 BASSE-TERRE - mardi 01 janvier 2008 : Fermé
62 RUE JOSEPH LAGROSILLIERE 97220 TRINITE - mardi 15 mai 2001 : LYNX SOLAIRE Fermé
AEROGARD NORD POLE CARAIBE 97139 LES ABYMES - jeudi 01 mai 2008 : VISION ORIGINALE Fermé
RUE SAINT JOHN PERSE 97110 POINTE-À-PITRE - mercredi 01 octobre 2014 : Fermé
RUE DE L INDUSTRIE 97122 BAIE-MAHAULT - mardi 31 mars 2015 : LYNX OPTIQUE Fermé
POINTE DU BOUT 97229 LES TROIS-ILETS - mercredi 01 juin 2005 : LYNX OPTIQUE Fermé
BD MARQUISAT DE HOUELBOURG 97122 BAIE-MAHAULT - mercredi 01 octobre 2014 : Ouvert
812 PARC D'ACTIVITE POLES CARAIBES 97139 LES ABYMES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société KRYS GROUP INTERNATIONAL ET OUTRE-MER- ATUVUE : 21 RUE THEROIGNE DE MERICOURT 95150 TAVERNY
- AU MONDE DES BINOCLES : 58 PL RICHARD FEUILLET 40440 ONDRES
- BELLOU OPTIQUE : DU PETIT COUDRAY 72610 ARCONNAY
- CENTROPTIC : 49 RUE DU CORPS DE GARDE 22370 PLENEUF-VAL-ANDRE
- DN & DG : ZAC DU JONCHERY 54200 DOMMARTIN-LES-TOUL
- JALO OPTIQUE : 1 ALL DE L ODET 78310 MAUREPAS
- KERHOPTIQUE : 16 RUE GUY MOQUET 94370 SUCY-EN-BRIE
- LYDY : 2 RUE ROGER PAYET 97490 SAINT-DENIS
- MBO : CCIAL LES PORTES DU SOLEIL 34990 JUVIGNAC
- O.D.C : 22 RUE DE BESANCON FRANCOIS MITTERRAND 25150 PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS
- POLYCENTRE : 36 RUE LUCIEN DUMAS 87200 SAINT-JUNIEN
- SAINT VALLIER OPTIQUE : AV EUGENE BUISSONNET 26240 SAINT-VALLIER
- SARL HORIZON : 13 AV GAMBETTA 33570 LUSSAC
- SARL VESOUL OPTIC : 10 IMP DU CLOS DES CHARTREUX 21200 BEAUNE
- SOCIETE D'EXPLOITATION DES MAGASINS ERDMANN : 5 RUE NAPOLEON 1 57400 SARREBOURG
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société KRYS GROUP INTERNATIONAL ET OUTRE-MER- ALEXANDER COUCHY DIANA : 18 RUE BOUCHERVILLE 97139 LES ABYMES
- FRECINAT ALEXANDRA : RES 2EME PONT ESC 06 PTE 623 97139 LES ABYMES
- POPOTTE JOSE : 165 RTE DE CHAUVEL 97139 LES ABYMES
- POUCELY ANDRE : 912 RES LOUISY MATHIEU 97139 LES ABYMES
- SAINT-LAURENT PATRICIA : GRAND CAMP LA ROCADE 97139 LES ABYMES
- AMICALE DU CONSEIL COMMUNAL DES AINES DES ABYMES : RUE EDMOND JALTON 97139 LES ABYMES
- ASS SPORTIVE DE LA CITE SCOLAIRE D EXCELLENCE SPORTIVE : AV CARUEL 97139 LES ABYMES
- CARAIBES BOAT : 35 MORNE CARUEL 97139 LES ABYMES
- CHOUPITA-INVEST : LE RAIZET 97139 LES ABYMES
- DOMINO CLUB DE LA GUADELOUPE : BELLE PLAINE 97139 LES ABYMES
- FILAO IMMO : 15 LOT GRAND CAMP 2 97139 LES ABYMES
- G.S.A.P (GWADLOUP SERVICE A LA PERSONNE) : LA POSTE - PROVIDENCE 97139 LES ABYMES
- GEREM YMMO : CHE DE LA BALANCE 97139 LES ABYMES
- JEUNESSE SPORTIVE ABYMIENNE : DOUBS 97139 LES ABYMES
- SCI PALAS : 3 RUE DE LA SALLE DES FETES 97139 LES ABYMES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société KRYS GROUP INTERNATIONAL ET OUTRE-MERRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives