SOC HOTELIERE REGENT CONTADES
Présentation générale de SOC HOTELIERE REGENT CONTADES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOC HOTELIERE REGENT CONTADES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOC HOTELIERE REGENT CONTADES est situé au 8 AV DE LA LIBERTE 67000 STRASBOURG
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 06 mars 1986 et qui est immatriculée sous le numéro 335133989 au greffe de STRASBOURG
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 120 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 55.10Z ( Hôtels et hébergement similaire)
L'activité déclarée au greffe est : Hôtels et hébergement similaire
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 55.10Z (Hôtels et hébergement similaire), les activités sont :
- - la mise à disposition d'un lieu d'hébergement (hôtels et hébergement similaire), généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, pour un séjour de courte duréeL'offre comprend la fourniture d'un hébergement meublé dans des chambres ou des suit
Mais exclus
- - la mise à disposition de maisons et d'appartements meublés ou non pour un usage plus permanent, généralement sur une base mensuelle ou annuelle (cf68)
Chiffre d’affaire
SOC HOTELIERE REGENT CONTADES à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -380 649.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
SOC HOTELIERE REGENT CONTADES est du ressort du greffe de STRASBOURG dont les coordonnées postales sont 45 RUE DU FOSSE DES TREIZE 67008 STRASBOURG CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0388752712 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SOC HOTELIERE REGENT CONTADES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR83335133989
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOC HOTELIERE REGENT CONTADES de part son activité de 55.10Z ( Hôtels et hébergement similaire) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (95.5% des salariés)
- 01316 : Organismes de tourisme social et familial (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOC HOTELIERE REGENT CONTADES
- 2009-02-17 : président partant : SCHARF (Jean-Maurice) ; nouveau : SCHARF (Caroline) ; directeur général : SCHARF (Jean-Pascal).
- 2009-02-17 : changement de commissaires aux comptes ; commissaire aux comptes titulaire partant : JPS ET ASSOCIES ; nouveau : HANS & ASSOCIÉS AUDIT ; commissaire aux comptes suppléant partant : SCHULZ (Jean, Pierre) ; nouveau : CLOR (Denis).
- 2021-03-11 : Président : SCHARF Caroline né(e) KIEFFER ; Directeur général : SCHARF Jean-Pascal
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOC HOTELIERE REGENT CONTADES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOC HOTELIERE REGENT CONTADES |
Dénomination usuelle de l'unité légale | LE REGENT CONTADES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 335133989 00012 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1986-03-06 : jeudi 06 mars 1986 |
Activité principale de l'unité légale | 55.10Z : Hôtels et hébergement similaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Hébergement |
Division | Hôtels et hébergement similaire |
Activite | Hôtels et hébergement similaire |
Synonyme | hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOC HOTELIERE REGENT CONTADES- CO
2020 | 6 423 571.00 | 4 074 611.00 |
2019 | 2 348 960.00 | 4 114 040.00 |
2020 | 120 000.00 |
2019 | 120 000.00 |
2020 | -380 649.00 |
2019 | 96 767.00 |
2020 | 4 074 611.00 |
2019 | 4 114 040.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOC HOTELIERE REGENT CONTADES- samedi 19 juillet 2008: Depot des comptes
- mercredi 28 janvier 2009: Depot des comptes
- mardi 17 février 2009: Modification
Bodacc B n°20090033 publié le 17/02/2009Annonce n° 1540 N° RCS : 335133989 - Dénomination : SOCIETE HOTELIERE REGENT CONTADES non précisée - forme juridique : S.A.S. - capital : 80000 EUR - Administration : président partant : SCHARF (Jean-Maurice) ; nouveau : SCHARF (Caroline) ; directeur général : SCHARF (Jean-Pascal). - Modification : augmentation du capital de 40 000 euros à 80 000 euros ; date d'effet 12/11/2008
- mardi 17 février 2009: Modification
Bodacc B n°20090033 publié le 17/02/2009Annonce n° 1541 N° RCS : 335133989 - Dénomination : SOCIETE HOTELIERE REGENT CONTADES non précisée - forme juridique : S.A.S. - capital : 80000 EUR - Administration : changement de commissaires aux comptes ; commissaire aux comptes titulaire partant : JPS ET ASSOCIES ; nouveau : HANS & ASSOCIÉS AUDIT ; commissaire aux comptes suppléant partant : SCHULZ (Jean, Pierre) ; nouveau : CLOR (Denis). - Modification : modification survenue sur l'administration ; date d'effet 27/06/2008
- vendredi 09 avril 2010: Depot des comptes
- jeudi 13 janvier 2011: Modification
Bodacc B n°20110009 publié le 13/01/2011Annonce n° 1411 N° RCS : 335133989 - Dénomination : SOCIETE HOTELIERE REGENT CONTADES - forme juridique : S.A.S. - capital : 120000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital
- vendredi 04 février 2011: Depot des comptes
- mercredi 22 février 2012: Depot des comptes
- lundi 27 janvier 2014: Depot des comptes
- lundi 15 décembre 2014: Depot des comptes
- samedi 31 octobre 2015: Depot des comptes
- lundi 17 octobre 2016: Depot des comptes
- samedi 23 décembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 11 octobre 2018: Depot des comptes
- jeudi 11 mars 2021: Modification
Bodacc B n°20210049 publié le 11/03/2021Annonce n° 2868 N° RCS : 335133989 - Dénomination : SOCIETE HOTELIERE REGENT CONTADES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SCHARF Caroline né(e) KIEFFER ; Directeur général : SCHARF Jean-Pascal - Modification : Modification survenue sur l'administration
- jeudi 08 avril 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOC HOTELIERE REGENT CONTADES- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
8 AV DE LA LIBERTE 67000 STRASBOURG
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOC HOTELIERE REGENT CONTADES- MEMMI LAETITIA : RTE DE CALVI 20167 ALATA
- CAMPALISE : 114 RUE DE ROYAN 16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE
- CHAMPOTEL : RUE DE LA SAONE 54520 LAXOU
- COLLINS PARBROOK : CHALET 16E 73440 LES BELLEVILLE
- DOMAINE DES MARGUERITES : 602 RUE DE CHAMOGES 71120 BARON
- GLIASTRICCIA : RTE DE PORTO VECCHIACCIO 20137 LECCI
- HELIOS : 21 AV GAMBETTA 71700 TOURNUS
- HOTELANANTES.NET : AV JULES VERNE 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
- LA CUISINE DE SAVA : LE ROUCHAS 07110 ROCHER
- LE BOIS DE CHENE : BD DE LA TEIGNOUSE 56170 QUIBERON
- LES HOTELS CLARISSE : 11 RUE ERLANGER 75016 PARIS 16
- SARL L'ETOILE : 107 CRS DU MARECHAL LECLERC 17100 SAINTES
- SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE DES TROIS GRACES SARL : 181 RUE JOSEPH SEBASTIEN PONS 34070 MONTPELLIER
- SOCIETE D'HOTELLERIE ET D'EXPLOITATION MARSEILLAISE - SHEMA : 2 RUE DE LA MARE NEUVE 91080 EVRY-COURCOURONNES
- SOPEF : 10 AV DE MESSINE 75008 PARIS 8
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOC HOTELIERE REGENT CONTADES- BODIN ALEXANDRE : 3 RUE D UPSAL 67000 STRASBOURG
- BOUKERCHE NAFISSA : 4 RUE DE DRULINGEN 67000 STRASBOURG
- DIETSCH CAROLINE : 17 RUE KAMM 67000 STRASBOURG
- HEMSTEGE ANNE : 3 RUE D OBERNAI 67000 STRASBOURG
- MOSSARD NICOLAS : 71 RUE SAINT FIACRE 67000 STRASBOURG
- ROSSAT MARIE LAURE : 25 BD DU PRESIDENT WILSON 67000 STRASBOURG
- VERSOLATO ELSA : 1 PL SEBASTIEN BRANT 67000 STRASBOURG
- ASS REGION ANIMA MUSICALE CULTURE ALSACE : 15 RUE HECHNER 67000 STRASBOURG
- BRAVE NEW MEDIA : 13 RUE DU MARECHAL FOCH 67000 STRASBOURG
- GRUMBACH IMMOBILIER : 1 QUAI JACQUES STURM 67000 STRASBOURG
- HUFFSCHMITT WEREY & ASSOCIES : 7 RUE OBERLIN 67000 STRASBOURG
- SCI ELLI : 4 COUR DU MOULIN ZORN 67000 STRASBOURG
- SELARL DR XAVIER PAVIS D'ESCURAC : 40 RUE JACQUES KABLE 67000 STRASBOURG
- SOCIETE CIVILE DE MOYENS SAINT-EXUPERY : 12 RUE DU 22 NOVEMBRE 67000 STRASBOURG
- SYND DES PHARMACIENS BAS RHIN : 10 RUE DE LEICESTER 67000 STRASBOURG
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOC HOTELIERE REGENT CONTADESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives