AFGES
Présentation générale de AFGES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société AFGES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société AFGES est situé au 29 RUE LAURISTON 75116 PARIS 16
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 07 avril 1986 et qui est immatriculée sous le numéro 335273223 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 205 740,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 85.59A ( Formation continue d'adultes)
L'activité déclarée au greffe est : Formation continue d'adultes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 85.59A (Formation continue d'adultes), les activités sont :
- - la formation interne des administrations publiques
- - la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active
Mais exclus
- - l'alphabétisation des adultes (cf85.20Z)
- - l'enseignement secondaire général (cf85.31Z)
- - l'enseignement secondaire technique ou professionnel (cf85.32Z)
- - l'enseignement supérieur (cf85.4)
Chiffre d’affaire
AFGES à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 3 267 011.00 € pour un résultat de 349 496.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
AFGES est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si AFGES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR06335273223
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à AFGES de part son activité de 85.59A ( Formation continue d'adultes) sont :
- 01516 : Organismes de formation (46.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (10.1% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (40.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [54] sardi, antoine
- beaugrand, hugues
- poccachard, maurice, modification du
- sardi, antoine,
Les modifications survenues dans l'administration de la société AFGES
- 2008-10-12 : nomination du Directeur général : Amazirh, Moulay, nomination du Directeur général : Sardi, Antoine.
- 2010-07-23 : Président partant : Poccachard, Maurice, modification du Président Sardi, Antoine
- 2013-02-15 : modification du Commissaire aux comptes titulaire Marsault, Hugues, Commissaire aux comptes titulaire partant : Leray, Francois, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE D'ORGANISATION DE REVISION ET DE GESTION
- 2014-09-23 : Président partant : Sardi, Antoine, nomination du Président : Beaugrand, Hugues
- 2021-02-23 : Directeur général partant : Amazirh, Moulay ; nomination du Directeur général : Sbaï, Karim
Les autres mandats des administrateurs
- beaugrand, hugues :
- 2020-07-26 : LABORATOIRES NOREVA-LED (351376108)
- 2018-05-24 : FACE NORD PAS DE CALAIS (FACADE, ACIER, COUVERTURE, ETANCHEITE-NORD PAS DE CALAIS) (390893642)
- 2017-07-21 : LABORATOIRES ROSA-PHYTOPHARMA (572071140)
- 2015-02-03 : RESTAURANT DU PAVILLON DU LAC DU PARC MONTSOURIS (602063489)
- 2012-07-19 : EURONEXT PARIS SA (343406732)
- 2011-08-31 : PRI-TER HOLDING FRANCE (420546038)
- 2011-08-28 : CECILE HOLDING FRANCE (420546046)
- sardi, antoine, :
- 2016-09-25 : SIFIJA - Societe Internationale de Financement et d'Investissement (784683484)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société AFGES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | AFGES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 335273223 00024 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1986-04-07 : lundi 07 avril 1986 |
Activité principale de l'unité légale | 85.59A : Formation continue d'adultes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Enseignement |
Sous section | Enseignement |
Division | Autres activités d'enseignement |
Activite | Formation continue d'adultes |
Synonyme | formation continue |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de AFGES- CO
2019 | 1 624 308.00 | 1 292 029.00 |
2018 | 332 279.00 | 1 494 429.00 |
2019 | 205 740.00 |
2018 | 221 000.00 |
2019 | 255 796.00 |
2018 | 329 469.00 |
2019 | 1 292 029.00 |
2018 | 1 494 429.00 |
2019 | 3 267 011.00 | 3 267 011.00 |
2018 | 3 155 924.00 |
2019 | 349 496.00 |
2018 | 445 698.00 |
2019 | 255 796.00 |
2018 | 329 469.00 |
2019 | 582 966.00 |
2018 | 582 966.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société AFGES- jeudi 21 août 2008: Depot des comptes
- dimanche 12 octobre 2008: Modification
Bodacc B n°20080185 publié le 12/10/2008Annonce n° 3096 N° RCS : 335273223 - Dénomination : AFGES Formation économique, bancaire, financière et comptable. Conseilen organisation et gestion pour les entreprises particulièrement bancaires. Édition d'ouvrages techniques couvrant les Domainesci-dessus - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Amazirh, Moulay, nomination du Directeur général : Sardi, Antoine. - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 22 octobre 2009: Depot des comptes
- vendredi 23 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100141 publié le 23/07/2010Annonce n° 2171 N° RCS : 335273223 - Dénomination : AFGES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 110000 EUR - Administration : Président partant : Poccachard, Maurice, modification du Président Sardi, Antoine - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
- vendredi 23 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100141 publié le 23/07/2010Annonce n° 2172 N° RCS : 335273223 - Dénomination : AFGES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 110000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- mercredi 01 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 28 novembre 2011: Depot des comptes
- lundi 04 février 2013: Depot des comptes
- vendredi 15 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130033 publié le 15/02/2013Annonce n° 1835 N° RCS : 335273223 - Dénomination : AFGES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 110000 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire Marsault, Hugues, Commissaire aux comptes titulaire partant : Leray, Francois, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE D'ORGANISATION DE REVISION ET DE GESTION - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 21 février 2014: Depot des comptes
- mardi 23 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140182 publié le 23/09/2014Annonce n° 1088 N° RCS : 335273223 - Dénomination : AFGES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 110000 EUR - Administration : Président partant : Sardi, Antoine, nomination du Président : Beaugrand, Hugues - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 15 octobre 2014: Depot des comptes
- mercredi 19 novembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140222 publié le 19/11/2014Annonce n° 1512 N° RCS : 335273223 - Dénomination : AFGES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 220000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mardi 16 février 2016: Depot des comptes
- mercredi 06 septembre 2017: Depot des comptes
- dimanche 04 mars 2018: Modification
Bodacc B n°20180044 publié le 04/03/2018Annonce n° 1193 N° RCS : 335273223 - Dénomination : AFGES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 221000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mardi 02 avril 2019: Depot des comptes
- dimanche 14 juillet 2019: Depot des comptes
- dimanche 22 septembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190183 publié le 22/09/2019Annonce n° 1515 N° RCS : 335273223 - Dénomination : AFGES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 205740 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- jeudi 27 août 2020: Modification
Bodacc B n°20200166 publié le 27/08/2020Annonce n° 1426 N° RCS : 335273223 - Dénomination : AFGES Formation économique, financière et comptable. Conseil en organisation et gestion. Edition d'ouvrages techniques couvrant les domaines ci-dessus. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 205740 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
- mardi 23 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210037 publié le 23/02/2021Annonce n° 1894 N° RCS : 335273223 - Dénomination : AFGES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 205740 EUR - Administration : Directeur général partant : Amazirh, Moulay ; nomination du Directeur général : Sbaï, Karim - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société AFGES- jeudi 01 juillet 2010 : Fermé
7 RUE WASHINGTON 75008 PARIS 8 - dimanche 05 février 2012 : Ouvert
29 RUE LAURISTON 75116 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société AFGES- BAUDRAIN GREGORY : 13 RUE THIERS 59135 WALLERS
- GROBETIS VINCENT : RTE DES MAYONS 83340 LE LUC
- LACOUR REGIS : LIEU DIT LES JEANDILLOUX 24190 NEUVIC
- VASSEUR FREDDY : 27 RUE LAVOISIER 60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
- ARAPHAO : 3 CRS CHARLEMAGNE 69002 LYON 2EME
- ASSO INF FORMA 33 : 12 RUE DE LA CABEYRE 33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
- ASSOC ENSEIGNEMENT DERMATOLOGIE CHIRURGI : 83 RUE CAMBRONNE 75015 PARIS 15
- COLLECTIF LOGISTIQUE INTERNAUTE CHOMEURS : 17 RUE BARBAROUX 13001 MARSEILLE 1
- ENVIES DE VIES : 47 RUE HOCHE 62119 DOURGES
- FORM'AQUI : 14 AV DE CHAVAILLES 33520 BRUGES
- FORMATION PLUS MEDITERRANEE : 32 BD JEAN BOURRAT 66000 PERPIGNAN
- FRANCILLE CONSEIL FORMATION : 6 VLA CAMUS 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- P'TIBOU RELAX : 43 RUE DES COUTELIERS 31000 TOULOUSE
- SAVOIR ET PUISSANCE : 1497 RUE DE L'UNIVERSITE 62400 BETHUNE
- SOS MEDICAL LEARNING : 168 RUE DE L'EXOCET 97180 SAINTE-ANNE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société AFGES- DUCLAUX DE L ESTOILLE DAMIEN : 127 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- REYNAUD LAURENCE : 10 RUE PERGOLESE 75116 PARIS 16
- VAHI NITIN : 7 RUE LEROUX 75116 PARIS 16
- ABSINTHE : 180 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS 16
- ATOUT SENIORS : 22 RUE COPERNIC 75116 PARIS 16
- CLEMENT IMMO26 : 22 RUE DURET 75116 PARIS 16
- COVIVIO 2 : 30 AV KLEBER 75116 PARIS 16
- MOURATOGLOU TENNIS GROUP : 37 RUE LA PEROUSE 75116 PARIS 16
- PHILIPPE REAL ESTATE : 86 BD FLANDRIN 75116 PARIS 16
- SCI BOISSIERE LUBECK 4 : 4 RUE BOISSIERE 75116 PARIS 16
- SCI EMAUVE : 4 RUE BOISSIERE 75116 PARIS 16
- SCI ILARINE : 11 RUE DE MAGDEBOURG 75116 PARIS 16
- SCI SEDDIKI : 49 AV LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS 16
- SCI SSDR : 60 AV FOCH 75116 PARIS 16
- SERENITYS PATRIMOINE : 51 AV RAYMOND POINCARE 75116 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société AFGESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives