CECILE HOLDING FRANCE
Présentation générale de CECILE HOLDING FRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CECILE HOLDING FRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CECILE HOLDING FRANCE est situé au 44 RUE PASQUIER 75008 PARIS 8
C'est une qui a été crée le mardi 06 octobre 1998 et qui est immatriculée sous le numéro 420546046 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 188 481,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
CECILE HOLDING FRANCE à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -45 922.00 € grace à 0 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
CECILE HOLDING FRANCE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si CECILE HOLDING FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR84420546046
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CECILE HOLDING FRANCE de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- beaugrand, hugues
- fides audit,
- lapierre, michel,
- louis,
- louis,
- mma vie assurances mutuelles
- pierre-henri scacchi et associes,
- scacchi, pierre-henri,
Les modifications survenues dans l'administration de la société CECILE HOLDING FRANCE
- 2011-08-28 : Commissaire aux comptes titulaire partant : PIERRE-HENRI SCACCHI ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FIDES AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Scacchi, Pierre-Henri, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Beaugrand, Hugues
- 2014-12-18 : Président partant : Lapierre, Michel, nomination du Président : Louis, nom d'usage : Louis-Morice, Catherine
- 2017-05-16 : Président partant : Louis, nom d'usage : Louis-Morice, Catherine, nomination du Président : MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES
Les autres mandats des administrateurs
- beaugrand, hugues :
- 2020-07-26 : LABORATOIRES NOREVA-LED (351376108)
- 2018-05-24 : FACE NORD PAS DE CALAIS (FACADE, ACIER, COUVERTURE, ETANCHEITE-NORD PAS DE CALAIS) (390893642)
- 2017-07-21 : LABORATOIRES ROSA-PHYTOPHARMA (572071140)
- 2015-02-03 : RESTAURANT DU PAVILLON DU LAC DU PARC MONTSOURIS (602063489)
- 2014-09-23 : AFGES (335273223)
- 2012-07-19 : EURONEXT PARIS SA (343406732)
- 2011-08-31 : PRI-TER HOLDING FRANCE (420546038)
- fides audit, :
- 2014-05-31 : RMT SETAR ROBINETTERIE MANOMETRIE THERMOMETRIE (317865061)
- 2011-08-31 : PRI-TER HOLDING FRANCE (420546038)
- 2011-04-05 : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (552002313)
- 2009-03-10 : CONSTRUCTIONS INVESTISSEMENTS DE LA TOUR (300577293)
- lapierre, michel, :
- 2012-02-16 : FINANCIERE VIVALDI (499038917)
- 2012-02-16 : FINANCIERE RAVEL (499032019)
- 2011-08-31 : PRI-TER HOLDING FRANCE (420546038)
- mma vie assurances mutuelles :
- 2019-09-05 : COVEA FINANCE (407625607)
- 2017-06-16 : PRIFINANCE (732017884)
- 2017-05-16 : PRI-TER HOLDING FRANCE (420546038)
- 2017-05-16 : GESFOP (732054572)
- 2017-05-16 : ALRAMI (323199109)
- 2017-05-16 : N P H NOUVELLE PROSPECTIVE HOTELIERE (335147948)
- pierre-henri scacchi et associes, :
- 2016-07-31 : COMPAGNIE INTERNATIONALE DE RADIO ET DE TELEVISION CIRT (318122850)
- 2016-06-30 : FIME (419603857)
- 2015-06-25 : STEMA (448231951)
- 2014-03-21 : ODDO CONTREPARTIE (378406581)
- 2013-08-23 : AUDIKA FRANCE (308895770)
- 2012-11-29 : MONTHELIE (317339109)
- 2012-06-21 : FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE en abrégé F.B.P.F (493371595)
- 2012-04-30 : ABSOLU VEGA (393326574)
- 2011-08-18 : ODDO ASSET MANAGEMENT (340902857)
- 2011-04-28 : FINASHORE FRANCE (441692506)
- 2011-01-12 : VINS D'ALSACE J HAULLER ET FILS (915620330)
- 2010-10-22 : LABCO (448650085)
- 2010-06-08 : ODDO OPTIONS SNC (389622663)
- 2010-05-12 : CNP-ASSUR-VALEURS (382018042)
- 2010-04-25 : LE LIVRET PORTEFEUILLE (672023520)
- 2010-02-11 : MATIS (322214925)
- 2010-02-03 : FGDI (502296288)
- 2009-11-18 : COFIMAR (321581688)
- 2009-09-30 : LES CINEASTES ANIMALIERS ASSOCIES (692015142)
- 2009-08-13 : EUROPLAK (414683854)
- scacchi, pierre-henri, :
- 2014-04-27 : LEDO-SALINA (384801189)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CECILE HOLDING FRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CECILE HOLDING FRANCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 420546046 00020 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1998-10-06 : mardi 06 octobre 1998 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | C : Cessée |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CECILE HOLDING FRANCE- CO
2016 | 2 024 193.00 | 1 886 627.00 |
2015 | 137 565.00 | 1 934 104.00 |
2016 | 188 481.00 |
2015 | 188 481.00 |
2016 | -45 922.00 |
2015 | -204 844.00 |
2016 | 1 886 627.00 |
2015 | 1 934 104.00 |
2016 | -45 922.00 |
2015 | -204 844.00 |
2016 | -45 922.00 |
2015 | -204 844.00 |
2016 | 19 560.00 |
2015 | 19 560.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CECILE HOLDING FRANCE- jeudi 20 novembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 09 décembre 2009: Depot des comptes
- mardi 14 septembre 2010: Depot des comptes
- dimanche 28 août 2011: Modification
Bodacc B n°20110166 publié le 28/08/2011Annonce n° 512 N° RCS : 420546046 - Dénomination : CECILE HOLDING FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 188482 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : PIERRE-HENRI SCACCHI ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FIDES AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Scacchi, Pierre-Henri, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Beaugrand, Hugues - Modification : modification survenue sur le capital (diminution) et l'administration
- mercredi 07 septembre 2011: Depot des comptes
- samedi 15 septembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 04 septembre 2013: Depot des comptes
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 18 décembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140243 publié le 18/12/2014Annonce n° 1412 N° RCS : 420546046 - Dénomination : CECILE HOLDING FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 188482 EUR - Administration : Président partant : Lapierre, Michel, nomination du Président : Louis, nom d'usage : Louis-Morice, Catherine - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 19 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 24 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 12 mai 2017: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1356 N° RCS : 420546046 - Dénomination : CECILE HOLDING FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 188482.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- vendredi 12 mai 2017: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1367 N° RCS : 732017884 - Dénomination : PRIFINANCE - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 2286735.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- mardi 16 mai 2017: Modification
Bodacc B n°20170093 publié le 16/05/2017Annonce n° 1322 N° RCS : 420546046 - Dénomination : CECILE HOLDING FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 188482 EUR - Administration : Président partant : Louis, nom d'usage : Louis-Morice, Catherine, nomination du Président : MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 20 juin 2017: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CECILE HOLDING FRANCE- jeudi 01 juillet 1999 : Fermé
39 RUE D'ANJOU 75008 PARIS 8 - vendredi 23 juin 2017 : Fermé
44 RUE PASQUIER 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CECILE HOLDING FRANCE- CAPITAL MONTAGNE : 128 AV DE CONTHE 15000 AURILLAC
- CHLODEL : RUE DE LA GARE 80600 DOULLENS
- COMPAGNIE METROPOLITAINE INVESTISSEMENT : 40 RUE EUGENE JACQUET 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
- DERIEUX : 58 RUE BICOQUET 14000 CAEN
- DS INVEST : 8 LOT LE TERTRE DES FORGES 33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
- H.3.M. : 4 RUE DES PRUNIERS 61120 VIMOUTIERS
- ISOLDIS : 23 AV DE LESTANG 31240 SAINT-JEAN
- LE DIX SEPT AVRIL : 734 AV DE LA MAULDRE 78680 EPONE
- LINVEST : ZONE ARTISANALE LA PAILLERIE 61340 BERD'HUIS
- MBRDIS : 27 RUE D EPLUCHES 95310 SAINT OUEN L'AUMONE
- MCMT : 6 RUE LEPINE 64140 LONS
- MJ HOLDING : 52 AV DU QUATRE SEPTEMBRE 40800 AIRE SUR L'ADOUR
- PS HOLDING : 46 RUE DES VIGNES 67205 OBERHAUSBERGEN
- SCH : 4 LE MOULIN BRAULT 86300 VALDIVIENNE
- SOFIPACC : 9 RUE LINNE 75005 PARIS 5
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CECILE HOLDING FRANCE- DELAUNAY SEBASTIEN : 10 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- KOUADIO ROXANNE : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- ACTIS ENTREPRISES : 68 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- ADVANCED CLINICAL : 72 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- COPR 93 RUE DU FG SAINT HONORE 75008 PARIS : 93 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- FLORO : 170 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- FORCLAY'S : 1 RUE FREDERIC BASTIAT 75008 PARIS 8
- FUNDIMMO FP13 : 154 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- MAEVA 114 : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- NIDATEC : 121 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- SC DESCARTES : 17 RUE QUENTIN BAUCHART 75008 PARIS 8
- SCI FRANCINE : 59 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS 8
- SECRETS TOXIQUES : 7 RUE DE CASTELLANE 75008 PARIS 8
- SOCIETE DAMIAN VASILE INTERNATIONAL : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- SYND.COPR. DU 20 RUE D ODESSA 75014 PA : 39 RUE D'AMSTERDAM 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CECILE HOLDING FRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives