VASCO GROUP SARL
Présentation générale de VASCO GROUP SARL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société VASCO GROUP SARL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société VASCO GROUP SARL est situé au 1 RUE JEAN MONNET 94130 NOGENT-SUR-MARNE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 15 mai 1986 et qui est immatriculée sous le numéro 337626352 au greffe de
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 2 000 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.73B ( Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.73B (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration), les activités sont :
- - baignoires, lavabos, cuvettes d'aisance et autres porcelaines sanitaires
- - le commerce de gros d'appareils sanitaires :
- - le commerce de gros de papiers peints et de revêtements de sols
- - le commerce de gros de peintures et de vernis
Mais exclus
- - le commerce de gros de tapis (cf46.47Z)
Chiffre d’affaire
VASCO GROUP SARL à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 87 392.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
VASCO GROUP SARL est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si VASCO GROUP SARL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR24337626352
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à VASCO GROUP SARL de part son activité de 46.73B ( Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration) sont :
- 00573 : Commerces de gros (56.4% des salariés)
- 00533 : Négoce des matériaux de construction EAM (14.9% des salariés)
- 00044 : Industries chimiques (6.8% des salariés)
- 00398 : Négoce des matériaux de construction ouvriers (3.2% des salariés)
- 00045 : Caoutchouc (2.9% des salariés)
- 00652 : Négoce des matériaux de construction cadres (2.7% des salariés)
- 01761 : Commerce de gros des tissus tapis linge de maison (1.7% des salariés)
- 00804 : VRP (1.2% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bomans (andré) et chevalier (marc) ; nouveaux
- bomans (andré, joannes)
- bomans (andré, joannes) et wanzeele (carlos, marc)
- boni stefan
- fesselet (gérard)
- geers (thierry) et peeters (stefan).
- ketelslegers peter ferdinand ;
- latapie christophe, claude, yves
- nuyts (jan, emmanuel) et peeters (stefan)
- peeters (stefan), nouveau
- sfw consultants sarl
Les modifications survenues dans l'administration de la société VASCO GROUP SARL
- 2008-03-09 : administrateurs partants : BOMANS (André) et CHEVALIER (Marc) ; nouveaux administrateurs : GEERS (Thierry) et PEETERS (Stefan).
- 2008-03-09 : gérants : NUYTS (Jan, Emmanuel) et PEETERS (Stefan) ; commissaire aux comptes titulaire : SFW CONSULTANTS S.A.R.L. ; commissaire aux comptes suppléant : FESSELET (Gérard).
- 2008-12-07 : cogérant partant : PEETERS (Stefan), nouveau gérant : BOMANS (André, Joannes).
- 2012-03-29 : gérants : BOMANS (André, Joannes) et WANZEELE (Carlos, Marc) ; commissaire aux comptes titulaire : SFW CONSULTANTS SARL ; commissaire aux comptes suppléant : FESSELET (Gérard)
- 2013-09-25 : Gérant : BOMANS (André, Joannes) ; commissaire aux comptes titulaire : SFW CONSULTANTS SARL ; commissaire aux comptes suppléant : FESSELET (Gérard)
- 2016-09-15 : Gérant : BOMANS Andre en fonction le 04 Août 2014 Gérant : NIJS Patrick en fonction le 04 Août 2014
- 2018-12-07 : Gérant : NIJS Patrick en fonction le 04 Août 2014
- 2018-12-07 : Gérant : NIJS Patrick en fonction le 04 Août 2014 ; Gérant : BONI Stefan en fonction le 05 Décembre 2018 ; Gérant : KETELSLEGERS Peter Ferdinand en fonction le 05 Décembre 2018
- 2020-08-06 : Gérant : BONI Stefan ; Gérant : KETELSLEGERS Peter Ferdinand
- 2020-11-22 : Gérant : BONI Stefan ; Gérant : KETELSLEGERS Peter Ferdinand ; Gérant : LATAPIE Christophe, Claude, Yves
Les autres mandats des administrateurs
- sfw consultants sarl :
- 2017-10-06 : SYSTANCIA (419687231)
- 2013-12-06 : LMC GESTION (532103009)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société VASCO GROUP SARL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | VASCO GROUP SARL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 337626352 00047 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1986-05-15 : jeudi 15 mai 1986 |
Activité principale de l'unité légale | 46.73B : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de gros spécialisés |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en appareils sanitaires, vendeur d'appareils sanitaires en gros, grossiste de produits de décoration, vendeur de produits de décoration en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de VASCO GROUP SARL- CO
2019 | 4 693 917.00 | 4 630 434.00 |
2018 | 63 483.00 | 4 531 820.00 |
2019 | 2 000 000.00 |
2018 | 2 000 000.00 |
2019 | 87 392.00 |
2018 | 84 743.00 |
2019 | 4 630 434.00 |
2018 | 4 531 820.00 |
2019 | 180 554.00 |
2018 | 180 554.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société VASCO GROUP SARL- dimanche 09 mars 2008: Modification
Bodacc B n°20080042 publié le 09/03/2008Annonce n° 3243 N° RCS : 337626352 - Dénomination : THE HEATING COMPANY FRANCE - forme juridique : S.A. - capital : 2000000.00 EUR - Administration : administrateurs partants : BOMANS (André) et CHEVALIER (Marc) ; nouveaux administrateurs : GEERS (Thierry) et PEETERS (Stefan). - Modification : modification survenue sur l'administration ; date d'effet : 31/05/2007
- dimanche 09 mars 2008: Modification
Bodacc B n°20080042 publié le 09/03/2008Annonce n° 3244 N° RCS : 337626352 - Dénomination : THE HEATING COMPANY FRANCE - forme juridique : S.A.R.L. - capital : 2000000.00 EUR - Administration : gérants : NUYTS (Jan, Emmanuel) et PEETERS (Stefan) ; commissaire aux comptes titulaire : SFW CONSULTANTS S.A.R.L. ; commissaire aux comptes suppléant : FESSELET (Gérard). - Modification : modification survenue sur l'administration ; transformation de la société ; ancienne forme juridique : S.A. ; date d'effet 01/10/2007
- jeudi 10 avril 2008: Depot des comptes
- dimanche 07 décembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080224 publié le 07/12/2008Annonce n° 2597 N° RCS : 337626352 - Dénomination : THE HEATING COMPAGNY FRANCE - forme juridique : S.A.R.L. - capital : 2000000.00 EUR - Administration : cogérant partant : PEETERS (Stefan), nouveau gérant : BOMANS (André, Joannes). - Modification : modification survenue sur l'administration ; date d'effet : 15/05/2008
- mercredi 31 décembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 14 octobre 2009: Depot des comptes
- vendredi 04 février 2011: Depot des comptes
- mercredi 14 décembre 2011: Depot des comptes
- jeudi 29 mars 2012: Modification
Bodacc B n°20120063 publié le 29/03/2012Annonce n° 587 N° RCS : 337626352 - Dénomination : THE HEATING COMPANY FRANCE - forme juridique : S.A.R.L. - capital : - Administration : gérants : BOMANS (André, Joannes) et WANZEELE (Carlos, Marc) ; commissaire aux comptes titulaire : SFW CONSULTANTS SARL ; commissaire aux comptes suppléant : FESSELET (Gérard) - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 14 janvier 2013: Depot des comptes
- mercredi 25 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130185 publié le 25/09/2013Annonce n° 2302 N° RCS : 337626352 - Dénomination : THE HEATING COMPANY FRANCE - forme juridique : SARL - capital : - Administration : Gérant : BOMANS (André, Joannes) ; commissaire aux comptes titulaire : SFW CONSULTANTS SARL ; commissaire aux comptes suppléant : FESSELET (Gérard) - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 09 décembre 2013: Depot des comptes
- dimanche 29 juin 2014: Modification
Bodacc B n°20140123 publié le 29/06/2014Annonce n° 749 N° RCS : 337626352 - Dénomination : VASCO GROUP SARL - forme juridique : SARL - capital : - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination
- mardi 12 août 2014: Immatriculation
Bodacc A publié le 12/08/2014N° RCS : 337626352 - Dénomination : VASCO GROUP SARL - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 86500.00 EUR - Administration : Gérant : BOMANS Andre Commissaire aux comptes titulaire : SFW CONSULTANTS SARL SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES Commissaire aux comptes suppléant : FESSELET Gérard Gérant : NIJS Patrick
- mercredi 19 novembre 2014: Depot des comptes
- jeudi 20 août 2015: Depot des comptes
- vendredi 02 septembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 15 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160181 publié le 15/09/2016Annonce n° 1972 N° RCS : 337626352 - Dénomination : VASCO GROUP SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : BOMANS Andre en fonction le 04 Août 2014 Gérant : NIJS Patrick en fonction le 04 Août 2014 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 14 septembre 2017: Depot des comptes
- vendredi 07 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180234 publié le 07/12/2018Annonce n° 2661 N° RCS : 337626352 - Dénomination : VASCO GROUP SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : NIJS Patrick en fonction le 04 Août 2014 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 07 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180234 publié le 07/12/2018Annonce n° 2662 N° RCS : 337626352 - Dénomination : VASCO GROUP SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : NIJS Patrick en fonction le 04 Août 2014 ; Gérant : BONI Stefan en fonction le 05 Décembre 2018 ; Gérant : KETELSLEGERS Peter Ferdinand en fonction le 05 Décembre 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 12 mars 2019: Depot des comptes
- dimanche 30 juin 2019: Depot des comptes
- jeudi 06 août 2020: Modification
Bodacc B n°20200151 publié le 06/08/2020Annonce n° 4199 N° RCS : 337626352 - Dénomination : VASCO GROUP SARL vente distribution promotion installation d'appareils de chauffage et de produits similaires ou connexes - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : BONI Stefan ; Gérant : KETELSLEGERS Peter Ferdinand - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- dimanche 22 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200227 publié le 22/11/2020Annonce n° 1623 N° RCS : 337626352 - Dénomination : VASCO GROUP SARL vente distribution promotion installation d'appareils de chauffage et de produits similaires ou connexes - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : BONI Stefan ; Gérant : KETELSLEGERS Peter Ferdinand ; Gérant : LATAPIE Christophe, Claude, Yves - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société VASCO GROUP SARL- samedi 25 décembre 2004 : Fermé
ZONE ARTISANALE 68990 HEIMSBRUNN - lundi 19 mai 2014 : Fermé
35 AV DE BELGIQUE 68110 ILLZACH - lundi 19 mai 2014 : Ouvert
1 RUE JEAN MONNET 94130 NOGENT-SUR-MARNE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société VASCO GROUP SARL- BRISTOW ANDREW : RUE LE PETIT SORIN 17500 MORTIERS
- AB COLOR DECAPAGE : 48 RUE ALEXANDRE DUMAS 69120 VAULX-EN-VELIN
- AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE : 29 RUE JULES UHRY 60160 THIVERNY
- CIFFREO BONA : 211 AV FRANCIS TONNER 06150 CANNES
- DWC DISTRIBUTION : 4 AV PAUL DOUMER 78360 MONTESSON
- ECOSAN : 39 BD DE LA MUETTE 95140 GARGES-LES-GONESSE
- KM PEINTURE & DECORATION : 59 RUE DE MARSANNAY 21300 CHENOVE
- PHOCEENNE PEINTURE ET VERNIS : 7 BD DE LA CAPELANE 13170 LES PENNES-MIRABEAU
- QUESTIONS DECO GARDANNE : 178 ALL DE CASTELLAS 13770 VENELLES
- RENOVALAND : 2 RUE DE LA PIERRE GRISE 28260 SAUSSAY
- SARL MIROITERIE DU STADE : CHE DU STADE MEZZAVIA 20167 AJACCIO
- TOILI'LOC : Z.A DE NOLHAC 43350 SAINT-PAULIEN
- UNGER FRANCE : 114 RUE MICHEL ANGE 75016 PARIS 16
- VAINQUEUR PARTS : 1 RUE DU MARECHAL FOCH 94310 ORLY
- WENDEL MERIGNAC : 7 IMP JULES HETZEL 33700 MERIGNAC
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société VASCO GROUP SARL- ALLOUCHE EMMANUELLE : 188 GR CHARLES DE GAULLE 94130 NOGENT-SUR-MARNE
- COUPAT MONIQUE : ILE DES LOUPS 94130 NOGENT-SUR-MARNE
- DE JESUS AGOSTINHO VALERIO : 116 RUE DE COULMIERS 94130 NOGENT-SUR-MARNE
- POESCHEL UTA : 12 RUE DEFENSEURS DE VERDUN 94130 NOGENT-SUR-MARNE
- SARAZIN JULIEN : 4 BD DE LA MARNE 94130 NOGENT-SUR-MARNE
- EUROP'OFFICE : 2 BD ALBERT 1ER 94130 NOGENT-SUR-MARNE
- FINANCIERE POTTIER : 20 BD GALLIENI 94130 NOGENT-SUR-MARNE
- INTRACORP : 61 AV DE JOINVILLE 94130 NOGENT-SUR-MARNE
- KALA : 45 GR CHARLES DE GAULLE 94130 NOGENT-SUR-MARNE
- NADJA CARLOTTI SARL : 115 RUE DE FONTENAY 94130 NOGENT-SUR-MARNE
- PANIQUHE2 : 18 RUE FRANCOIS ROLLAND 94130 NOGENT-SUR-MARNE
- SARL BELAP : 7 RUE NAZARE 94130 NOGENT-SUR-MARNE
- SCI DOMANI : 68 GR CHARLES DE GAULLE 94130 NOGENT-SUR-MARNE
- SYND.COPR. DU 7 AU 9 RUE DAGOBERT 94 NOG : 21 RUE PAUL BERT 94130 NOGENT-SUR-MARNE
- YBL INVEST : 55 AV DE LA BELLE GABRIELLE 94130 NOGENT-SUR-MARNE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société VASCO GROUP SARLRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives