STYL 33
Présentation générale de STYL 33
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société STYL 33 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société STYL 33 est situé au AV ANDRE REINSON 33300 BORDEAUX
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le jeudi 04 septembre 1986 et qui est immatriculée sous le numéro 338864572 au greffe de
Elle emploie avec 10 à 19 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 7 622,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 96.02A ( Coiffure)
L'activité déclarée au greffe est : Coiffure
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 96.02A (Coiffure), les activités sont :
- - le lavage, la coupe, la mise en plis, la teinture, la coloration, l'ondulation, le défrisage de cheveux et les services analogues pour hommes et femmes
- - le rasage et la taille de la barbe
Mais exclus
- - la fabrication de perruques (cf32.99Z)
Chiffre d’affaire
STYL 33 à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 614 669.00 € pour un résultat de -167 079.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
STYL 33 est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si STYL 33 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR69338864572
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à STYL 33 de part son activité de 96.02A ( Coiffure) sont :
- 02596 : Coiffure (95.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (4.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société STYL 33
- 2008-07-02 : Gérant : DIAS Sandrine en fonction le 14 Juin 2001Gérant : PEREIRA Mélanie en fonction le 20 Juin 2008.
- 2009-12-27 : Gérant : DIAS Sandrine en fonction le 14 Juin 2001 Gérant : SAADLI Linda en fonction le 15 Décembre 2009
- 2015-07-30 : Gérant : DIAS Sandrine en fonction le 14 Juin 2001 Gérant : SAADLI Linda en fonction le 15 Décembre 2009 Gérant : PROVOST DIT FRANCK PROVOST Yvon en fonction le 22 Juillet 2015
- 2015-09-22 : Gérant : DIAS Sandrine en fonction le 14 Juin 2001 Gérant : PROVOST DIT FRANCK PROVOST Yvon en fonction le 22 Juillet 2015
- 2017-02-10 : Gérant : PROVOST DIT FRANCK PROVOST Yvon en fonction le 22 Juillet 2015
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société STYL 33 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | STYL 33 |
Dénomination usuelle de l'unité légale | HAIRCOIF |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 338864572 00015 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1986-09-04 : jeudi 04 septembre 1986 |
Activité principale de l'unité légale | 96.02A : Coiffure |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Autres activités de services |
Sous section | Autres services personnels |
Activite | Coiffure |
Synonyme | coiffeur, salon de coiffure, barbier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de STYL 33- CO
2020 | 755 764.00 | 386 562.00 |
2019 | 369 202.00 |
2020 | 7 622.00 |
2019 |
2020 | -165 096.00 |
2019 |
2020 | 386 562.00 |
2019 |
2020 | 614 669.00 | 614 669.00 |
2019 |
2020 | -167 079.00 |
2019 |
2020 | -165 096.00 |
2019 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société STYL 33- mardi 27 mai 2008: Depot des comptes
- mercredi 02 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080115 publié le 02/07/2008Annonce n° 380 N° RCS : 338864572 - Dénomination : STYL'33 - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DIAS Sandrine en fonction le 14 Juin 2001Gérant : PEREIRA Mélanie en fonction le 20 Juin 2008. - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 22 mai 2009: Depot des comptes
- dimanche 27 décembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090249 publié le 27/12/2009Annonce n° 787 N° RCS : 338864572 - Dénomination : STYL'33 - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DIAS Sandrine en fonction le 14 Juin 2001 Gérant : SAADLI Linda en fonction le 15 Décembre 2009 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 19 mai 2010: Depot des comptes
- jeudi 09 juin 2011: Depot des comptes
- lundi 11 juin 2012: Depot des comptes
- lundi 27 mai 2013: Depot des comptes
- mercredi 28 mai 2014: Depot des comptes
- lundi 27 avril 2015: Depot des comptes
- jeudi 30 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150144 publié le 30/07/2015Annonce n° 264 N° RCS : 338864572 - Dénomination : STYL'33 - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DIAS Sandrine en fonction le 14 Juin 2001 Gérant : SAADLI Linda en fonction le 15 Décembre 2009 Gérant : PROVOST DIT FRANCK PROVOST Yvon en fonction le 22 Juillet 2015 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 22 septembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150181 publié le 22/09/2015Annonce n° 193 N° RCS : 338864572 - Dénomination : STYL'33 - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DIAS Sandrine en fonction le 14 Juin 2001 Gérant : PROVOST DIT FRANCK PROVOST Yvon en fonction le 22 Juillet 2015 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 17 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 10 février 2017: Modification
Bodacc B n°20170029 publié le 10/02/2017Annonce n° 1337 N° RCS : 338864572 - Dénomination : STYL'33 - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : PROVOST DIT FRANCK PROVOST Yvon en fonction le 22 Juillet 2015 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 01 août 2017: Depot des comptes
- mardi 14 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 25 juillet 2019: Depot des comptes
- jeudi 17 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société STYL 33- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
AV ANDRE REINSON 33300 BORDEAUX - mardi 01 janvier 2008 : HAIRCOIF Ouvert
PLAINE DU GIER 69700 GIVORS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société STYL 33- BEBIN FANNY : 7 BD SAINTE ANNE 14100 LISIEUX
- IVAN MARIA : 129 BD SAINT GERMAIN 75006 PARIS 6
- LASSALLE MARIE : 2 CHE LUC HOAREAU 97430 LE TAMPON
- LELEU CORINNE : 22 RUE PAUL DUBOIS 60850 LE COUDRAY-SAINT-GERMER
- LELIEVRE SABINE : 267 CHE DE LIRAC 30126 SAINT-LAURENT-DES-ARBRES
- LOIRAT LYDIE : 4 IMP DU PETIT BOIS 44118 LA CHEVROLIERE
- MANDEREAU CORINNE : 3 IMP DU PAS NOTRE DAME 37100 TOURS
- PORTES MAGALI : 2 AV DE LA BRENNE 21540 SOMBERNON
- YOPA WILLIAM : 39 AV DARBLAY 91100 CORBEIL-ESSONNES
- ART DE PL'HAIR : 70 RUE ANATOLE FRANCE 01100 OYONNAX
- COIFF CLASS : 7 RUE DE STRASBOURG 57730 MACHEREN
- HTM COIFFURE : 71 RUE FRANCIS DE PRESSENSE 69100 VILLEURBANNE
- L'INSTANT COIFFURE : 2 AV DES HARAS 77135 PONTCARRE
- SARL GUILLAUME CORNIL : 11 PL DES HALLES 37000 TOURS
- SOLIVIANE 2 : 24 ALL DES CEDRES 06370 MOUANS-SARTOUX
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société STYL 33- AMAIRIA ALI : AV DE LAROQUE 33300 BORDEAUX
- BARTHALON DELPHINE : 38 RUE POYENNE 33300 BORDEAUX
- BESSE SYLVAIN : 15 SEN DES MORUTIERS 33300 BORDEAUX
- FAUCOUNEAU CLEMENT : 10 RUE DANIEL IFFLA OSIRIS 33300 BORDEAUX
- HAPPI NOUBISSIE DARYL : 15 RUE SURSON 33300 BORDEAUX
- KANDASAMY KAPILAN : 65 RUE PRUNIER 33300 BORDEAUX
- MICHEL MARION : 194 BD GODARD 33300 BORDEAUX
- REZKANE MUSTAPHA : 21 CRS DE QUEBEC 33300 BORDEAUX
- TAS MEHMET : AV DE LAROQUE 33300 BORDEAUX
- ASSO INSEEC BUSINESS OFFICE : QUAI BACALAN 33300 BORDEAUX
- CR3 LOGISTICS : 97 CRS JOURNU AUBER 33300 BORDEAUX
- E-CAVE : 21 RUE BASTE 33300 BORDEAUX
- FOOTBALL CLUB GRAND PARC : 1 PL DE L EUROPE 33300 BORDEAUX
- LOKI : RUE BOUGAINVILLE 33300 BORDEAUX
- PANYA THIP : AV DE TOURVILLE 33300 BORDEAUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société STYL 33Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives