SAS JEAN-MARC BROCARD
Présentation générale de SAS JEAN-MARC BROCARD
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SAS JEAN-MARC BROCARD et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SAS JEAN-MARC BROCARD est situé au RTE PREHY 89800 PREHY
C'est une qui a été crée le jeudi 02 octobre 1986 et qui est immatriculée sous le numéro 339300014 au greffe de AUXERRE
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 510 600,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 01.21Z ( Culture de la vigne)
L'activité déclarée au greffe est : Culture de la vigne
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 01.21Z (Culture de la vigne), les activités sont :
- - la production de raisins de cuve et de raisins de table dans des vignobles
Mais exclus
- - la production de vins (cf11.02)
Chiffre d’affaire
SAS JEAN-MARC BROCARD à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 7 710 671.00 € pour un résultat de 1 789 228.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
SAS JEAN-MARC BROCARD est du ressort du greffe de AUXERRE dont les coordonnées postales sont 90 RUE DE PARIS 89010 AUXERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0386722100 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SAS JEAN-MARC BROCARD est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR96339300014
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SAS JEAN-MARC BROCARD de part son activité de 01.21Z ( Culture de la vigne) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- brocard, jean-marc paul rémi,
- financiere chaudenay
Les modifications survenues dans l'administration de la société SAS JEAN-MARC BROCARD
- 2008-01-02 : Gérant : BROCARD Jean-Marc Paul Rémi. Commissaire aux comptes titulaire : DUMONT ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : DARDOISE Noël.
- 2009-05-08 : Gérant : BROCARD Jean-Marc Paul Rémi. Commissaire aux comptes titulaire : DUMONT ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : DARDOISE Noël.
- 2009-07-08 : Gérant : BROCARD Jean-Marc Paul Rémi. Commissaire aux comptes titulaire : DUMONT ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : DARDOISE Noël.
- 2010-02-26 : Gérant : BROCARD Jean-Marc Paul Rémi Commissaire aux comptes titulaire : DUMONT ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : DARDOISE JEUNOT AUDIT
- 2010-07-02 : Gérant : BROCARD Jean-Marc Paul Rémi Commissaire aux comptes titulaire : DUMONT ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : DARDOISE JEUNOT AUDIT
- 2011-10-21 : Gérant : BROCARD Jean-Marc Paul Rémi Commissaire aux comptes titulaire : DUMONT ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : D.J.E.C.
- 2015-05-03 : Gérant partant : Brocard, Jean-Marc Paul Rémi, nomination du Président : FINANCIERE CHAUDENAY
- 2020-03-27 : modification du Commissaire aux comptes titulaire DARDOISE JEUNOT AUDIT ; modification du Commissaire aux comptes suppléant DUMONT & ASSOCIES - COMMISSAIRE AUX COMPTES
Les autres mandats des administrateurs
- financiere chaudenay :
- 2015-12-22 : SCEA DOMAINE DU PRIEURE SAINT COME (410784524)
- 2015-02-20 : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE DU DOMAINE DES CHENEVIERES (330793654)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SAS JEAN-MARC BROCARD et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SAS JEAN-MARC BROCARD |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 339300014 00018 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1986-10-02 : jeudi 02 octobre 1986 |
Activité principale de l'unité légale | 01.21Z : Culture de la vigne |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Agriculture, sylviculture et pêche |
Sous section | Culture et production animale, chasse et services annexes |
Division | Cultures permanentes |
Activite | Culture de la vigne |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, vigneron, viticulteur |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SAS JEAN-MARC BROCARD- CO
2020 | 34 750 267.00 | 29 413 274.00 |
2019 | 5 336 992.00 | 29 450 493.00 |
2020 | 510 600.00 |
2019 | 510 600.00 |
2020 | 3 719 045.00 |
2019 | 1 072 959.00 |
2020 | 29 413 274.00 |
2019 | 29 450 493.00 |
2020 | 7 710 671.00 | 22 581 266.00 |
2019 | 14 870 594.00 | 23 652 035.00 |
2020 | 1 789 228.00 |
2019 | 1 432 832.00 |
2020 | 3 719 045.00 |
2019 | 1 072 958.00 |
2020 | 13 205 763.00 | 3 764 928.00 |
2019 | 9 440 835.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SAS JEAN-MARC BROCARD- mercredi 02 janvier 2008: Modification
Bodacc B n°20080001 publié le 02/01/2008Annonce n° 1710 N° RCS : 339300014 - Dénomination : SARL JEAN-MARC BROCARD Négoce des vins. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 500000.00 EUR - Administration : Gérant : BROCARD Jean-Marc Paul Rémi. Commissaire aux comptes titulaire : DUMONT ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : DARDOISE Noël. - Modification : Changement de commissaire aux comptes
- samedi 24 janvier 2009: Depot des comptes
- vendredi 08 mai 2009: Modification
Bodacc B n°20090089 publié le 08/05/2009Annonce n° 1990 N° RCS : 339300014 - Dénomination : SARL JEAN-MARC BROCARD Le négoce de vins, toutes opérations relatives aux vins spiritueux boissons spécialités; achat vente; prestations courtage; l'oenotourisme, l' organisation de réceptions et séminaires, l' hébergement sous forme de chambres d'hôtes et gites - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 500000.00 EUR - Administration : Gérant : BROCARD Jean-Marc Paul Rémi. Commissaire aux comptes titulaire : DUMONT ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : DARDOISE Noël. - Modification : Changement d'activité
- mercredi 08 juillet 2009: Modification
Bodacc B n°20090129 publié le 08/07/2009Annonce n° 3467 N° RCS : 339300014 - Dénomination : SARL JEAN-MARC BROCARD Le négoce de vins, toutes opérations relatives aux vins spiritueux boissons spécialités; achat vente; prestations courtage; l'oenotourisme, l' organisation de réceptions et séminaires, l' hébergement sous forme de chambres d'hôtes et gites - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 503000.00 EUR - Administration : Gérant : BROCARD Jean-Marc Paul Rémi. Commissaire aux comptes titulaire : DUMONT ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : DARDOISE Noël. - Modification : Augmentation de capital
- jeudi 28 janvier 2010: Depot des comptes
- vendredi 26 février 2010: Modification
Bodacc B n°20100040 publié le 26/02/2010Annonce n° 2990 N° RCS : 339300014 - Dénomination : SARL JEAN-MARC BROCARD Le négoce de vins, toutes opérations relatives aux vins spiritueux boissons spécialités; achat vente; prestations courtage; l'oenotourisme, l' organisation de réceptions et séminaires, l' hébergement sous forme de chambres d'hôtes et gites - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 503000.00 EUR - Administration : Gérant : BROCARD Jean-Marc Paul Rémi Commissaire aux comptes titulaire : DUMONT ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : DARDOISE JEUNOT AUDIT - Modification : Changement de commissaire aux comptes suppléant
- vendredi 02 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100127 publié le 02/07/2010Annonce n° 1305 N° RCS : 339300014 - Dénomination : SARL JEAN-MARC BROCARD Le négoce de vins, toutes opérations relatives aux vins spiritueux boissons spécialités; achat vente; prestations courtage; l'oenotourisme, l' organisation de réceptions et séminaires, l' hébergement sous forme de chambres d'hôtes et gites - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 507000.00 EUR - Administration : Gérant : BROCARD Jean-Marc Paul Rémi Commissaire aux comptes titulaire : DUMONT ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : DARDOISE JEUNOT AUDIT - Modification : Augmentation de capital
- lundi 14 mars 2011: Depot des comptes
- vendredi 21 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110205 publié le 21/10/2011Annonce n° 1289 N° RCS : 339300014 - Dénomination : SARL JEAN-MARC BROCARD Le négoce de vins, toutes opérations relatives aux vins spiritueux boissons spécialités; achat vente; prestations courtage; l'oenotourisme, l' organisation de réceptions et séminaires, l' hébergement sous forme de chambres d'hôtes et gites - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 510600.00 EUR - Administration : Gérant : BROCARD Jean-Marc Paul Rémi Commissaire aux comptes titulaire : DUMONT ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : D.J.E.C. - Modification : Augmentation de capital
- lundi 06 février 2012: Depot des comptes
- mardi 02 avril 2013: Depot des comptes
- samedi 15 février 2014: Depot des comptes
- vendredi 19 décembre 2014: Depot des comptes
- dimanche 03 mai 2015: Modification
Bodacc B n°20150085 publié le 03/05/2015Annonce n° 1563 N° RCS : 339300014 - Dénomination : SAS JEAN-MARC BROCARD - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 510600 EUR - Administration : Gérant partant : Brocard, Jean-Marc Paul Rémi, nomination du Président : FINANCIERE CHAUDENAY - Modification : modification survenue sur la dénomination, la forme juridique et l'administration
- lundi 07 décembre 2015: Depot des comptes
- vendredi 03 mars 2017: Depot des comptes
- mardi 10 avril 2018: Depot des comptes
- mercredi 23 janvier 2019: Depot des comptes
- jeudi 19 décembre 2019: Depot des comptes
- vendredi 27 mars 2020: Modification
Bodacc B n°20200062 publié le 27/03/2020Annonce n° 1118 N° RCS : 339300014 - Dénomination : SAS JEAN-MARC BROCARD - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 510600 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire DARDOISE JEUNOT AUDIT ; modification du Commissaire aux comptes suppléant DUMONT & ASSOCIES - COMMISSAIRE AUX COMPTES - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SAS JEAN-MARC BROCARD- mardi 31 décembre 2013 : Ouvert
RTE PREHY 89800 PREHY - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
1 RUE AUXERROISE 89800 CHABLIS - lundi 08 juin 2009 : LOVIN' Fermé
40 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SAS JEAN-MARC BROCARD- BREDA PIERRE : 33190 GIRONDE-SUR-DROPT
- CHARPENTIER GILLES : 24 RUE DE CHAMPAGNE 51480 OEUILLY
- CLERGUE JEAN : 81140 CAHUZAC-SUR-VERE
- GAUDY CLARISSE : 34510 FLORENSAC
- GUINEE FRANCIS : 13 PL DE L EGLISE 10340 LES RICEYS
- MARTIN CLAUDINE : 2 RUE CHAUFFOURS 51270 VILLEVENARD
- MAURIZOT JEAN : LE VILLAGE 13770 VENELLES
- SAFONT JACQUES : RUE DE ROCAGEL 34500 BEZIERS
- SARTINI PATRICK : RUE DE L'ANCIENNE GARE 30330 CAVILLARGUES
- SICARD CATHERINE : LA MAGDELAINE 34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
- VERITE PATRICIA : HAM DE FONTJUIN 34360 CEBAZAN
- XATARD JEAN : 20 RUE DE L EGLISE 66300 PONTEILLA
- DE LA PAULMERIE : 51270 SUIZY-LE-FRANC
- LA LIONNE : CHE DE LA LIONNE 84700 SORGUES
- SCEA LA PASSONNE : LD LA PASSONNE 33410 CADILLAC
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SAS JEAN-MARC BROCARD- PINTO EMMANUEL : 2 RUE DE PICARDIE 89800 MALIGNY
- RACE CAROLE : 3 RUE JOSEPH DESCHAMPS 89800 COURGIS
- SIMONOT JEAN-LOUIS : 2 RUE DE BOROY 89800 CHABLIS
- VULLIEN GERARD : 89800 CHABLIS
- BERNARD DEFAIX : 17 RUE DU CHATEAU MILLY 89800 CHABLIS
- COMMUNE DE PREHY : 33 GRANDE RUE CHABLIS 89800 PREHY
- CUMA DE FONTENAY PRES CHABLIS : 89800 FONTENAY-PRES-CHABLIS
- EURL EL'COIFF : 46 RTE NATIONALE 89800 BEINE
- FINANCIERE CHAUDENAY : RTE DE CHABLIS 89800 PREHY
- GAEC DOMAINE BEGUE MATHIOT : LES EPINOTTES 89800 CHABLIS
- GFA DE LA GRAPPE D OR : 89800 FLEYS
- SCEA DU DOMAINE DE LA LEVEE : RTE DE CHABLIS 89800 PREHY
- SCEA DU DOMAINE JEAN COLLET ET FILS : 15 AV DE LA LIBERTE 89800 CHABLIS
- SCI AU VRAI CHABLIS : PL DU GENERAL DE GAULLE 89800 CHABLIS
- SCI CMRA : 23 A RUE DU CHATEAU 89800 CHABLIS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SAS JEAN-MARC BROCARDRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives