D B S ENTREPRISE
Présentation générale de D B S ENTREPRISE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société D B S ENTREPRISE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société D B S ENTREPRISE est situé au 2 ALL DES AUNETTES 91580 ETRECHY
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 29 septembre 1987 et qui est immatriculée sous le numéro 342467578 au greffe de
Elle emploie avec 10 à 19 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 200 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.99A ( Travaux d'étanchéification)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux d'étanchéification
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.99A (Travaux d'étanchéification), les activités sont :
- - les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- - travaux d'imperméabilisation et d'étanchéité : toitures-terrasses, ouvrages enterrés, façades, piscines
- - travaux de déshumidification des bâtiments, traitement contre l'humidité
Chiffre d’affaire
D B S ENTREPRISE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 3 013 390.00 € pour un résultat de 201 006.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
D B S ENTREPRISE est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si D B S ENTREPRISE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR86342467578
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à D B S ENTREPRISE de part son activité de 43.99A ( Travaux d'étanchéification) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (48.1% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (18.2% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (10.5% des salariés)
- 01702 : Travaux publics ouvriers (9% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (4.1% des salariés)
- 02614 : Travaux publics ETAM (3.6% des salariés)
- 02409 : Travaux publics cadres (2.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société D B S ENTREPRISE
- 2014-05-14 : Commissaire aux comptes suppléant : FIDUCIAIRE DE L'ETOILE en fonction le 02 Avril 2007 Commissaire aux comptes titulaire : ECF AUDIT en fonction le 02 Avril 2007 Président : DESFEUX SAS en fonction le 05 Mai 2014
- 2014-07-08 : Commissaire aux comptes suppléant : FIDUCIAIRE DE L'ETOILE en fonction le 02 Avril 2007 Commissaire aux comptes titulaire : ECF AUDIT en fonction le 02 Avril 2007 Président : DESFEUX SAS représenté par DESFEUX Nicolas Georges Joseph modification le 30 Juin 2014
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société D B S ENTREPRISE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | D B S ENTREPRISE |
Dénomination usuelle de l'unité légale | D B S |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 342467578 00031 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1987-09-29 : mardi 29 septembre 1987 |
Activité principale de l'unité légale | 43.99A : Travaux d'étanchéification |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Autres travaux de construction spécialisés |
Activite | Travaux d'étanchéification |
Synonyme | travaux d'étanchéification, étanchéification, étanchéité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de D B S ENTREPRISE- CO
2020 | 2 244 491.00 | 2 115 042.00 |
2019 | 129 448.00 | 2 225 573.00 |
2020 | 200 000.00 |
2019 | 200 000.00 |
2020 | 167 581.00 |
2019 | 350 217.00 |
2020 | 2 115 042.00 |
2019 | 2 225 573.00 |
2020 | 3 013 390.00 |
2019 | 3 728 022.00 |
2020 | 201 006.00 |
2019 | 480 599.00 |
2020 | 167 581.00 |
2019 | 350 217.00 |
2020 | 1 000 694.00 | 47 636.00 |
2019 | 953 058.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société D B S ENTREPRISE- mardi 22 avril 2008: Depot des comptes
- jeudi 26 mars 2009: Depot des comptes
- lundi 12 avril 2010: Depot des comptes
- mardi 26 avril 2011: Depot des comptes
- lundi 23 avril 2012: Depot des comptes
- mardi 21 mai 2013: Depot des comptes
- samedi 26 avril 2014: Depot des comptes
- mercredi 14 mai 2014: Modification
Bodacc B n°20140092 publié le 14/05/2014Annonce n° 1632 N° RCS : 342467578 - Dénomination : DBS ENTREPRISE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : FIDUCIAIRE DE L'ETOILE en fonction le 02 Avril 2007 Commissaire aux comptes titulaire : ECF AUDIT en fonction le 02 Avril 2007 Président : DESFEUX SAS en fonction le 05 Mai 2014 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mardi 08 juillet 2014: Modification
Bodacc B n°20140129 publié le 08/07/2014Annonce n° 1547 N° RCS : 342467578 - Dénomination : DBS ENTREPRISE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : FIDUCIAIRE DE L'ETOILE en fonction le 02 Avril 2007 Commissaire aux comptes titulaire : ECF AUDIT en fonction le 02 Avril 2007 Président : DESFEUX SAS représenté par DESFEUX Nicolas Georges Joseph modification le 30 Juin 2014 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 05 mai 2015: Depot des comptes
- mercredi 27 avril 2016: Depot des comptes
- jeudi 11 mai 2017: Depot des comptes
- mercredi 02 mai 2018: Depot des comptes
- mardi 18 juin 2019: Depot des comptes
- vendredi 16 avril 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société D B S ENTREPRISE- mardi 01 novembre 2005 : D B S Fermé
CHE DES BOURGUIGNONS 91310 LONGPONT-SUR-ORGE - mardi 01 janvier 2008 : Fermé
82 RTE DE LEUVILLE 91310 LONGPONT-SUR-ORGE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
2 ALL DES AUNETTES 91580 ETRECHY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société D B S ENTREPRISE- CIRIK CEYLAN : 30 RUE DU CHATEAU DES VERGNES 63100 CLERMONT-FERRAND
- CUBAN AHMET : 14 PL PABLO PICASSO 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- DOCTER FREDERIC : 2 RUE DES BATELIERS 57950 MONTIGNY-LES-METZ
- GASSMANN THIERRY : 17 CHE DU WIDERSBACH 68610 LAUTENBACHZELL
- STANEV STANISLAV : 25 AV JOSEPH GIORDAN 06200 NICE
- BEG : 26 RUE SAINT SAUVEUR 61100 FLERS
- BERROUIGUET NASSIM : 11 TRA MARITIME 13015 MARSEILLE 15
- BOSS ETANCH : 8 BD ROY 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
- EB ETANCHEITE : RTE ROYALE 20600 BASTIA
- ETOILE ETANCHEITE : 88 RUE DES REMPARTS 84700 SORGUES
- RB ETANCHEITE : 150 RUE NICOLAS LOUIS VAUQUELIN 31100 TOULOUSE
- S.E.B.I.M : 65 AV DE LA REPUBLIQUE 93300 AUBERVILLIERS
- SBE : 2 RUE DUPONT DE L EURE 75020 PARIS 20
- UN-TEC : 1 RUE HENRI BARBUSSE 93300 AUBERVILLIERS
- VP FACADE : 4 RUE ROGER SALENGRO 66380 PIA
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société D B S ENTREPRISE- ADREA ETIENNE : 41 IMP LORMIER 91580 ETRECHY
- LAMY MATHILDE : 60 GRANDE RUE 91580 ETRECHY
- MORNET BENEDICTE : 10 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 91580 ETRECHY
- SILVA SEBASTIEN : AV DU PONT ROYAL 91580 ETRECHY
- TROUBAT LEO : 39 RUE BREMENT 91580 AUVERS-SAINT-GEORGES
- CONFIANCE : 12 RUE FONTAINE 91580 ETRECHY
- EL'TROPHY : 5 RUE CAROLINE BERCHERE 91580 ETRECHY
- ETRECHY INTERNATIONAL PL : 18 RUE DES TULIPIERS 91580 ETRECHY
- M.H.F : 14 GRANDE RUE 91580 ETRECHY
- MCG : 9 RUE DES BELLES FILLES 91580 ETRECHY
- SCI COPIN IMMOBILIER : LD CHALLOUP 91580 AUVERS-SAINT-GEORGES
- SCI KERIDENVEL : 26 RUE DE LA VALLEE BARBOT 91580 ETRECHY
- SCI PALAS : VAUCELAS 91580 ETRECHY
- SCI ROZ LANN : 19 RUE DE GRAVELLE 91580 ETRECHY
- VJR : 6 RUE RENE COURROUX 91580 ETRECHY
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société D B S ENTREPRISERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives