SAINT-MANDE DISTRIBUTION
Présentation générale de SAINT-MANDE DISTRIBUTION
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SAINT-MANDE DISTRIBUTION et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SAINT-MANDE DISTRIBUTION est situé au 25 AV JOFFRE 94160 SAINT-MANDE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 30 octobre 1987 et qui est immatriculée sous le numéro 342948601 au greffe de
Elle emploie avec 10 à 19 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 40 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.11C ( Supérettes)
L'activité déclarée au greffe est : Supérettes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.11C (Supérettes), les activités sont :
- - le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente comprise entre 120 et 400 m²
Chiffre d’affaire
SAINT-MANDE DISTRIBUTION à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 4 428 097.00 € pour un résultat de 359 496.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
SAINT-MANDE DISTRIBUTION est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SAINT-MANDE DISTRIBUTION est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR86342948601
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SAINT-MANDE DISTRIBUTION de part son activité de 47.11C ( Supérettes) sont :
- 01505 : Commerce de détail fruits légumes épicerie (59.2% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (30.4% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- agace
Les modifications survenues dans l'administration de la société SAINT-MANDE DISTRIBUTION
- 2008-01-31 : Gérant : DAHAN Reobine en fonction le 30 Octobre 2006. Commissaire aux comptes titulaire : LB AUDIT & EXPERTISE en fonction le 28 Janvier 2008. Commissaire aux comptes suppléant : BRINDANI Marc en fonction le 28 Janvier 2008.
- 2008-02-20 : Président : DAHAN Reobine modification le 04 Février 2008. Commissaire aux comptes titulaire : LB AUDIT & EXPERTISE en fonction le 28 Janvier 2008. Commissaire aux comptes suppléant : BRINDANI Marc en fonction le 28 Janvier 2008.
- 2011-04-29 : Commissaire aux comptes titulaire : LB AUDIT & EXPERTISE en fonction le 28 Janvier 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BRINDANI Marc en fonction le 28 Janvier 2008 Président : DAHAN Jacques en fonction le 19 Avril 2011
- 2013-10-31 : Commissaire aux comptes titulaire : LB AUDIT & EXPERTISE en fonction le 28 Janvier 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BRINDANI Marc en fonction le 28 Janvier 2008 Président : LORIA Serge en fonction le 23 Octobre 2013
- 2018-02-20 : Commissaire aux comptes titulaire : LB AUDIT & EXPERTISE en fonction le 28 Janvier 2008 ; Commissaire aux comptes suppléant : BRINDANI Marc en fonction le 28 Janvier 2008 ; Président : AGACE en fonction le 16 Février 2018
- 2019-10-03 : Président : AGACE
Les autres mandats des administrateurs
- agace :
- 2018-04-05 : BEAUMARCHAIS DISTRIBUTION (422547422)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SAINT-MANDE DISTRIBUTION et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SAINT-MANDE DISTRIBUTION |
Dénomination usuelle de l'unité légale | FRANPRIX |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 342948601 00014 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1987-10-30 : vendredi 30 octobre 1987 |
Activité principale de l'unité légale | 47.11C : Supérettes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail en magasin non spécialisé |
Activite | Supérettes |
Synonyme | épicier, supérette, vendeur en épicerie, détaillant d'alimentation générale |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SAINT-MANDE DISTRIBUTION- CO
2020 | 1 531 360.00 | 1 228 965.00 |
2019 | 302 394.00 | 1 334 329.00 |
2020 | 40 000.00 |
2019 | 40 000.00 |
2020 | 272 301.00 |
2019 | 282 877.00 |
2020 | 1 228 965.00 |
2019 | 1 334 329.00 |
2020 | 4 428 097.00 | 4 428 097.00 |
2019 | 4 295 853.00 |
2020 | 359 496.00 |
2019 | 375 320.00 |
2020 | 272 301.00 |
2019 | 282 877.00 |
2020 | 885 367.00 |
2019 | 885 367.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SAINT-MANDE DISTRIBUTION- jeudi 01 janvier 1970: Depot des comptes
- jeudi 31 janvier 2008: Modification
Bodacc B n°20080021 publié le 31/01/2008Annonce n° 4570 N° RCS : 342948601 - Dénomination : SAINT-MANDE DISTRIBUTION - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 40000.00 EUR - Administration : Gérant : DAHAN Reobine en fonction le 30 Octobre 2006. Commissaire aux comptes titulaire : LB AUDIT & EXPERTISE en fonction le 28 Janvier 2008. Commissaire aux comptes suppléant : BRINDANI Marc en fonction le 28 Janvier 2008. - Modification : Modification du capital. Modification de représentant.
- mercredi 20 février 2008: Modification
Bodacc B n°20080030 publié le 20/02/2008Annonce n° 4340 N° RCS : 342948601 - Dénomination : SAINT-MANDE DISTRIBUTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : DAHAN Reobine modification le 04 Février 2008. Commissaire aux comptes titulaire : LB AUDIT & EXPERTISE en fonction le 28 Janvier 2008. Commissaire aux comptes suppléant : BRINDANI Marc en fonction le 28 Janvier 2008. - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mardi 30 septembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 23 septembre 2009: Depot des comptes
- samedi 31 octobre 2009: Modification
Bodacc B n°20090210 publié le 31/10/2009Annonce n° 2114 N° RCS : 342948601 - Dénomination : SAINT-MANDE DISTRIBUTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Cessation d'activité de la société à compter du 01/10/2009 - mise en location gérance à la SARL DISTRIJOFFRE.
- jeudi 09 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100175 publié le 09/09/2010Annonce n° 2137 N° RCS : 342948601 - Dénomination : SAINT-MANDE DISTRIBUTION vente de tous articles alimentation générale. alimentation générale. magasin populaire à rayon multiple. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Reprise de l'activité après suspension.
- mardi 30 novembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 29 avril 2011: Modification
Bodacc B n°20110084 publié le 29/04/2011Annonce n° 2067 N° RCS : 342948601 - Dénomination : SAINT-MANDE DISTRIBUTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : LB AUDIT & EXPERTISE en fonction le 28 Janvier 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BRINDANI Marc en fonction le 28 Janvier 2008 Président : DAHAN Jacques en fonction le 19 Avril 2011 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 15 novembre 2011: Depot des comptes
- lundi 19 novembre 2012: Depot des comptes
- jeudi 05 septembre 2013: Depot des comptes
- jeudi 31 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130211 publié le 31/10/2013Annonce n° 1211 N° RCS : 342948601 - Dénomination : SAINT-MANDE DISTRIBUTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : LB AUDIT & EXPERTISE en fonction le 28 Janvier 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BRINDANI Marc en fonction le 28 Janvier 2008 Président : LORIA Serge en fonction le 23 Octobre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 04 novembre 2014: Depot des comptes
- mercredi 14 octobre 2015: Depot des comptes
- vendredi 07 octobre 2016: Depot des comptes
- mercredi 04 octobre 2017: Depot des comptes
- mardi 20 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180035 publié le 20/02/2018Annonce n° 1913 N° RCS : 342948601 - Dénomination : SAINT-MANDE DISTRIBUTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : LB AUDIT & EXPERTISE en fonction le 28 Janvier 2008 ; Commissaire aux comptes suppléant : BRINDANI Marc en fonction le 28 Janvier 2008 ; Président : AGACE en fonction le 16 Février 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 04 décembre 2018: Depot des comptes
- lundi 30 septembre 2019: Depot des comptes
- jeudi 03 octobre 2019: Modification
Bodacc B n°20190191 publié le 03/10/2019Annonce n° 5908 N° RCS : 342948601 - Dénomination : SAINT-MANDE DISTRIBUTION Vente de tous articles alimentation générale. Alimentation générale. Magasin populaire à rayon multiple. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : AGACE - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SAINT-MANDE DISTRIBUTION- dimanche 30 janvier 2011 : Ouvert
25 AV JOFFRE 94160 SAINT-MANDE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SAINT-MANDE DISTRIBUTION- BUCCIERO SANDRINE : ILE DU FRIOUL 13007 MARSEILLE 7
- DENIAU BERNARD : RTE DE GOURDON 46250 CAZALS
- ANAIS DISTRI : PL GABRIEL PERI 30000 NIMES
- BMBZ : 2 RUE DUQUESNE 76200 DIEPPE
- C'BIO LA VIE : 233 PL DE L'ETOILE 34150 GIGNAC
- DELICES DES ILES : 2 RUE DU LINGE 68000 COLMAR
- JEXIA : 1 RUE PERE FAYER BAGATELLE 97441 SAINTE-SUZANNE
- LA CHALANDISE : 45 RUE DE CANTERAINE 62130 SAINT-POL-SUR-TERNOISE
- LE PANIER DU PORTUGAL II : 1 RUE DE L INDUSTRIE 78540 VERNOUILLET
- MC2 CHAMPIONNET : 2 PL CHAMPIONNET 38000 GRENOBLE
- RSP : 22 RUE ARISTIDE BRIAND 44400 REZE
- SANTOS : CHE BIDEBERRIA 64240 BRISCOUS
- SARL LOIRE ALLIER DISTRIBUTION : 8 PL DE LA REPUBLIQUE 03130 LE DONJON
- SESAD PROVINS : 31 RUE DU MARAIS 60600 BREUIL-LE-VERT
- VICKY DIS : 84 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 92300 LEVALLOIS-PERRET
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SAINT-MANDE DISTRIBUTION- ATTAL STEPHANIE : 9 RUE ALLARD 94160 SAINT-MANDE
- SCETBON SARAH : 69 AV DE PARIS 94160 SAINT-MANDE
- GABRIEL : 30 AV DU GENERAL DE GAULLE 94160 SAINT-MANDE
- INDIVISION OUANOUNOU : 90 CHS DE L ETANG 94160 SAINT-MANDE
- LORDS : 16 AV BENOIT LEVY 94160 SAINT-MANDE
- SCI ARTHUR : 10 AV SAINTE MARIE 94160 SAINT-MANDE
- SCI GLT26 : 1 AV FOCH 94160 SAINT-MANDE
- SCI KETER : 8 RUE BRIERE DE BOISMONT 94160 SAINT-MANDE
- SCI MOIRA : 31 AV JOFFRE 94160 SAINT-MANDE
- SCI PERSHING SAINT CYR : 49 AV SAINTE MARIE 94160 SAINT-MANDE
- SPARK : 5 AV DU GENERAL DE GAULLE 94160 SAINT-MANDE
- SYLVADO : 5 AV DU GENERAL DE GAULLE 94160 SAINT-MANDE
- SYND.COPR. 25 RUE CAILLAUX 75013 PARIS R : 21 RUE PLISSON 94160 SAINT-MANDE
- THE WINE GATE : 5 AV DU GENERAL DE GAULLE 94160 SAINT-MANDE
- TORO : 63 AV DE PARIS 94160 SAINT-MANDE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SAINT-MANDE DISTRIBUTIONRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives