MEDIACO COTE D AZUR
Présentation générale de MEDIACO COTE D AZUR
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MEDIACO COTE D AZUR et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MEDIACO COTE D AZUR est situé au 724 BD DU MERCANTOUR 06200 NICE
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le vendredi 01 avril 1988 et qui est immatriculée sous le numéro 344355540 au greffe de
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 180 423,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 49.41C ( Location de camions avec chauffeur)
L'activité déclarée au greffe est : Location de camions avec chauffeur
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 49.41C (Location de camions avec chauffeur), les activités sont :
- - la location de camions et camionnettes avec chauffeur
Chiffre d’affaire
MEDIACO COTE D AZUR à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 8 330 467.00 € pour un résultat de 994 894.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
MEDIACO COTE D AZUR est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si MEDIACO COTE D AZUR est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR45344355540
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MEDIACO COTE D AZUR de part son activité de 49.41C ( Location de camions avec chauffeur) sont :
- 00016 : Transports routiers (95.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (4.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société MEDIACO COTE D AZUR
- 2012-10-26 : Président : VERNAZZA Christian Jacques Antoine modification le 17 Septembre 2003 Commissaire aux comptes suppléant : RUIZ Anne-Laure en fonction le 17 Octobre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 17 Octobre 2012
- 2014-08-01 : Commissaire aux comptes suppléant : RUIZ Anne-Laure en fonction le 17 Octobre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 17 Octobre 2012 Président : VERNAZZA Alexandre-Jacques Jean François Antoine Auguste en fonction le 24 Juillet 2014
- 2019-03-06 : Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON modification le 04 Mars 2019 ; Président : VERNAZZA Alexandre-Jacques Jean François Antoine Auguste modification le 04 Mars 2019
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MEDIACO COTE D AZUR et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MEDIACO COTE D AZUR |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 344355540 00040 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1988-04-01 : vendredi 01 avril 1988 |
Activité principale de l'unité légale | 49.41C : Location de camions avec chauffeur |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Transports et entreposage |
Sous section | Transports terrestres et transport par conduites |
Division | Transports routiers de fret et services de déménagement |
Activite | Location de camions avec chauffeur |
Synonyme | location de camions, location de camion avec chauffeur, société de transport routier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MEDIACO COTE D AZUR- CO
2019 | 9 907 458.00 | 9 159 426.00 |
2018 | 748 032.00 | 8 326 542.00 |
2019 | 180 423.00 |
2018 | 180 423.00 |
2019 | 1 055 928.00 |
2018 | 711 987.00 |
2019 | 9 159 426.00 |
2018 | 8 326 542.00 |
2019 | 8 330 467.00 | 8 778 590.00 |
2018 | 448 123.00 | 6 410 523.00 |
2019 | 994 894.00 |
2018 | 670 182.00 |
2019 | 1 055 928.00 |
2018 | 711 987.00 |
2019 | 5 908 230.00 |
2018 | 5 908 230.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MEDIACO COTE D AZUR- mercredi 03 décembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 22 octobre 2009: Depot des comptes
- lundi 10 janvier 2011: Depot des comptes
- lundi 31 octobre 2011: Depot des comptes
- vendredi 26 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120208 publié le 26/10/2012Annonce n° 153 N° RCS : 344355540 - Dénomination : MEDIACO COTE D'AZUR - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : VERNAZZA Christian Jacques Antoine modification le 17 Septembre 2003 Commissaire aux comptes suppléant : RUIZ Anne-Laure en fonction le 17 Octobre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 17 Octobre 2012 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 05 novembre 2012: Depot des comptes
- jeudi 03 octobre 2013: Depot des comptes
- vendredi 01 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140146 publié le 01/08/2014Annonce n° 83 N° RCS : 344355540 - Dénomination : MEDIACO COTE D'AZUR - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : RUIZ Anne-Laure en fonction le 17 Octobre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 17 Octobre 2012 Président : VERNAZZA Alexandre-Jacques Jean François Antoine Auguste en fonction le 24 Juillet 2014 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 16 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 20 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 17 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 17 août 2017: Depot des comptes
- mardi 21 août 2018: Depot des comptes
- mercredi 06 mars 2019: Modification
Bodacc B n°20190046 publié le 06/03/2019Annonce n° 82 N° RCS : 344355540 - Dénomination : MEDIACO COTE D'AZUR - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON modification le 04 Mars 2019 ; Président : VERNAZZA Alexandre-Jacques Jean François Antoine Auguste modification le 04 Mars 2019 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 13 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MEDIACO COTE D AZUR- dimanche 31 décembre 2000 : Fermé
109 ROC FLEURI 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE - lundi 25 décembre 2000 : Fermé
1203 AV DU GENERAL GARBAY 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE - mardi 01 août 2000 : Fermé
901 RTE DE LA BARONNE 06510 GATTIERES - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
724 BD DU MERCANTOUR 06200 NICE - samedi 01 janvier 2005 : Fermé
RTE DE LA GARE 83500 LA SEYNE-SUR-MER - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
LA TUILIERE 83480 PUGET-SUR-ARGENS - vendredi 21 novembre 2014 : Fermé
724 BD DU MERCANTOUR 06200 NICE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MEDIACO COTE D AZUR- APAYA JEAN : 107 RUE MAHATMA GANDHI 97410 SAINT-PIERRE
- BRODUT YVES : LES LOGES 33820 BRAUD-ET-SAINT-LOUIS
- GALIPO JEAN : 43 BD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 13
- HOARAU JACKY : 160 RTE DE CILAOS 97421 SAINT-LOUIS
- OLLIVIER BRUNO : 18 RUE DES BOULEAUX 37260 MONTS
- RAMOND JOSEPH : 24 RUE DE L AGRICULTURE 95870 BEZONS
- SERTIN JACQUES : 29 RUE VAUFOYNARD 37210 ROCHECORBON
- DUCATEZ LOCATION MATERIAUX : RTE DE MASSY 91160 CHAMPLAN
- MTR PROVENCE : 564 AV GABRIEL VOISIN 13300 SALON-DE-PROVENCE
- SA DES TRANSPORTS LEROY : RUE DU MARAIS 62430 SALLAUMINES
- SARL BENEX TRANSPORT : 282 RUE DES PYRENEES 75020 PARIS 20
- SARL SABATE ET BOUTAN : RTE DE PRADES 66000 PERPIGNAN
- SARL TRANSPORTS GUERRE : 428 RUE DE LA GARENNIERE 69440 MORNANT
- SARL TRANSPORTS OLIVA ET FILS : 132 RUE DES JARDINIERS 38510 VEZERONCE-CURTIN
- SOCIETE DE TRANSPORT PUBLIC ET LOCATION DE LA REUNION : 15 ALL DES PLUIES D OR 97410 SAINT-PIERRE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MEDIACO COTE D AZUR- BOUREZAK FETHI : 76 BD DU MERCANTOUR 06200 NICE
- EHRENFELD ARNAUD : 165 AV SAINTE MARGUERITE 06200 NICE
- LOUPIAS JEAN : 66 BD NAPOLEON III 06200 NICE
- MAILLARD DIDIER : 87 AV SAINT AUGUSTIN 06200 NICE
- MAZAY OLIVIER : 25 AV JOSEPH GIORDAN 06200 NICE
- PEREZ JEAN : 6 CAMI DE L ARIETA 06200 NICE
- ANTARES : 23 AV CDT GALLIACHE 06200 NICE
- CASTEL : 40 AV SAINTE MARGUERITE 06200 NICE
- FAM AUTO : 199 BD DU MERCANTOUR 06200 NICE
- LAFAR : 10 AV HENRI MATISSE 06200 NICE
- MISIL : 28 AV VAL MARIE 06200 NICE
- S C C V THEMIS : 400 PRO DES ANGLAIS 06200 NICE
- SCI AC3M : 126 BD NAPOLEON III 06200 NICE
- SCI FLORENTINE : 156 BD NAPOLEON III 06200 NICE
- SCI SAINT JEAN : 358 AV DE FABRON 06200 NICE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MEDIACO COTE D AZURRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives