SOCIETE D'INVESTISSEMENTS MARITIMES ET FONCIERS
Présentation générale de SOCIETE D'INVESTISSEMENTS MARITIMES ET FONCIERS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOCIETE D'INVESTISSEMENTS MARITIMES ET FONCIERS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOCIETE D'INVESTISSEMENTS MARITIMES ET FONCIERS est situé au 19 BD MARECHAL LECLERC 06310 BEAULIEU-SUR-MER
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 03 mai 1988 et qui est immatriculée sous le numéro 345058531 au greffe de
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.10Z ( Activités des marchands de biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des marchands de biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.10Z (Activités des marchands de biens immobiliers), les activités sont :
- - immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations d'entreposage en libre-service, les galeries et centres commerciaux
- - immeubles résidentiels et maisons d'habitation
- - l'achat et la vente de biens immobiliers propres :
- - terres et terrains
Mais exclus
- - la création de lotissements avec viabilisation (cf42.99Z)
- - la promotion immobilière à des fins de vente (cf41.10A, 41.10B, 41.10C)
Chiffre d’affaire
SOCIETE D'INVESTISSEMENTS MARITIMES ET FONCIERS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
SOCIETE D'INVESTISSEMENTS MARITIMES ET FONCIERS est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SOCIETE D'INVESTISSEMENTS MARITIMES ET FONCIERS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR44345058531
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOCIETE D'INVESTISSEMENTS MARITIMES ET FONCIERS de part son activité de 68.10Z ( Activités des marchands de biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (69.6% des salariés)
- 01512 : Promotion construction (7.3% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (2.3% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (2% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (1.3% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (13.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOCIETE D'INVESTISSEMENTS MARITIMES ET FONCIERS
- 2010-09-05 : Gérant : BORDES Jean Louis en fonction le 26 Août 2010
- 2011-11-25 : Gérant : BORDES Jean Louis en fonction le 26 Août 2010 Gérant : BORDES Jean Michel Léonard en fonction le 17 Novembre 2011
- 2015-06-02 : Gérant : BORDES Jean Michel Léonard en fonction le 17 Novembre 2011
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOCIETE D'INVESTISSEMENTS MARITIMES ET FONCIERS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOCIETE D'INVESTISSEMENTS MARITIMES ET FONCIERS |
Sigle de l'unité légale | SIMF |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 345058531 00020 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1988-05-03 : mardi 03 mai 1988 |
Activité principale de l'unité légale | 68.10Z : Activités des marchands de biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités des marchands de biens immobiliers |
Activite | Activités des marchands de biens immobiliers |
Synonyme | marchand de biens immobiliers |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOCIETE D'INVESTISSEMENTS MARITIMES ET FONCIERSIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOCIETE D'INVESTISSEMENTS MARITIMES ET FONCIERS- mardi 12 août 2008: Depot des comptes
- mercredi 12 août 2009: Depot des comptes
- samedi 04 septembre 2010: Depot des comptes
- dimanche 05 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100172 publié le 05/09/2010Annonce n° 126 N° RCS : 345058531 - Dénomination : SOCIETE D'INVESTISSEMENTS MARITIMES ET FONCIERS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : BORDES Jean Louis en fonction le 26 Août 2010 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 06 septembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 25 novembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110228 publié le 25/11/2011Annonce n° 88 N° RCS : 345058531 - Dénomination : SOCIETE D'INVESTISSEMENTS MARITIMES ET FONCIERS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : BORDES Jean Louis en fonction le 26 Août 2010 Gérant : BORDES Jean Michel Léonard en fonction le 17 Novembre 2011 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 29 août 2012: Depot des comptes
- samedi 29 juin 2013: Depot des comptes
- lundi 20 octobre 2014: Depot des comptes
- mardi 02 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150103 publié le 02/06/2015Annonce n° 104 N° RCS : 345058531 - Dénomination : SOCIETE D'INVESTISSEMENTS MARITIMES ET FONCIERS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : BORDES Jean Michel Léonard en fonction le 17 Novembre 2011 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 30 juillet 2015: Depot des comptes
- jeudi 22 septembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 10 août 2017: Depot des comptes
- mardi 23 octobre 2018: Depot des comptes
- mardi 20 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOCIETE D'INVESTISSEMENTS MARITIMES ET FONCIERS- dimanche 31 décembre 2000 : Fermé
39 AV DU ROI ALBERT 1ER 06400 CANNES - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
19 BD MARECHAL LECLERC 06310 BEAULIEU-SUR-MER
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOCIETE D'INVESTISSEMENTS MARITIMES ET FONCIERS- 360 DEGRES : 17 RUE ADRIEN PICHON 44600 SAINT-NAZAIRE
- ALBAXEL : 52 RUE MADEMOISELLE 75015 PARIS 15
- ALDO AMBARES : 26 CHE DE FONDEYRE 31200 TOULOUSE
- GENERALE FONCIERE IMMOBILIERE - GEFIM : 17 RUE MAURICE FLANDIN 69003 LYON 3EME
- IMMOGUERAR : 2 RUE DUPONT DE L EURE 75020 PARIS 20
- INVESTISUD : 130 RUE D ANTIBES 06400 CANNES
- LA DECOUVERTE 31 : 17 RUE GENERAL D HAUTPOUL 81000 ALBI
- LAPLACE IMMO : 8 RUE PAUL CLAUDEL 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
- LE VIEUX PONT : 17 LOT CALIMBE II 97300 CAYENNE
- MOOLEWAL II : 268 RUE NATIONALE 59800 LILLE
- SARL LAB'INVEST : 92 RUE DOCTEUR VIGNE 76600 LE HAVRE
- SCI B.J.A : 37 BD JEAN ALLEMANE 95100 ARGENTEUIL
- SCI LEFIEVRE - MULLER : 33 BD DU CHATEAU 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- VALORIS 2 : 16 BD VAUBAN 59800 LILLE
- VILLAGE GORE : HAMEAU DU PONT 97150 SAINT MARTIN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOCIETE D'INVESTISSEMENTS MARITIMES ET FONCIERS- EL GHAFEL SANAA : PL GEORGES CLEMENCEAU 06310 BEAULIEU-SUR-MER
- FAURE ANTHONY ALEXANDRE : 25 BD MARECHAL LECLERC 06310 BEAULIEU-SUR-MER
- LOPEZ ANGELA : 14 AV ALBERT 1ER 06310 BEAULIEU-SUR-MER
- MELLONE VALERIA : 14 BD MARECHAL JOFFRE 06310 BEAULIEU-SUR-MER
- WILGENBUS FRANCIS : 2 AV MARECHAL FOCH 06310 BEAULIEU-SUR-MER
- CHUKOKKALA : 8 RUE CHARLES II COMTE DE PROVENCE 06310 BEAULIEU-SUR-MER
- CI 4 RUE QUINCENET : 4 RUE DE QUINCENET 06310 BEAULIEU-SUR-MER
- DANDY SKA : 2 AV DES ANGLAIS 06310 BEAULIEU-SUR-MER
- LES BUISSONNETS : 12 RUE PAUL DOUMER 06310 BEAULIEU-SUR-MER
- NOUVI : 9 RUE JEAN BRACCO 06310 BEAULIEU-SUR-MER
- SARL MGA INTERIOR : 40 BD MARECHAL LECLERC 06310 BEAULIEU-SUR-MER
- SCI ALEXCAL : 13 AV FRANCOIS DE MAY 06310 BEAULIEU-SUR-MER
- SCI GATO : 12 AV MARECHAL FOCH 06310 BEAULIEU-SUR-MER
- SCI HOYA : 9 BD MARINONI 06310 BEAULIEU-SUR-MER
- YG IMMOBILIER : 7 CHE DES MYRTES 06310 BEAULIEU-SUR-MER
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOCIETE D'INVESTISSEMENTS MARITIMES ET FONCIERSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives