AUTOCARS MUSSO
Présentation générale de AUTOCARS MUSSO
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société AUTOCARS MUSSO et ses dirigeants.
Immatriculation
La société AUTOCARS MUSSO est situé au 16 ALL DES CORMORANS 06150 CANNES
C'est une grande entreprise qui a été crée le vendredi 27 mai 1988 et qui est immatriculée sous le numéro 347391484 au greffe de
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 100 836,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 49.39A ( Transports routiers réguliers de voyageurs)
L'activité déclarée au greffe est : Transports routiers réguliers de voyageurs
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 49.39A (Transports routiers réguliers de voyageurs), les activités sont :
- - autres transports routiers réguliers de passagers n.c.a.
- - exploitation de lignes régulières d'autocar sur de longues distances, selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier
- - les autres transports routiers réguliers de passagers :
- - navettes d'aéroports régulières
Chiffre d’affaire
AUTOCARS MUSSO à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 664 937.00 € pour un résultat de 61 529.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
AUTOCARS MUSSO est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si AUTOCARS MUSSO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR62347391484
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à AUTOCARS MUSSO de part son activité de 49.39A ( Transports routiers réguliers de voyageurs) sont :
- 00016 : Transports routiers (90.3% des salariés)
- 01424 : Transports publics urbains de voyageurs (3% des salariés)
- 00779 : Voies ferrées d'intérêt local (2.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (4.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société AUTOCARS MUSSO
- 2009-01-09 : Gérant : MUSSO Gisele Josette Etiennette en fonction le 29 Septembre 1998. Commissaire aux comptes suppléant : BERGMANN Vincent en fonction le 29 Décembre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : CAMPANELLA Luc en fonction le 29 Décembre 2008.
- 2009-01-09 : Président : MUSSO Gisele Josette Etiennette modification le 29 Décembre 2008. Commissaire aux comptes suppléant : BERGMANN Vincent en fonction le 29 Décembre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : CAMPANELLA Luc en fonction le 29 Décembre 2008.
- 2009-05-14 : Commissaire aux comptes suppléant : BERGMANN Vincent en fonction le 29 Décembre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : CAMPANELLA Luc en fonction le 29 Décembre 2008. Président : MARANDON Frédéric Paul Dominique en fonction le 05 Mai 2009.
- 2013-08-29 : Président : MARANDON Frédéric Paul Dominique en fonction le 05 Mai 2009 Commissaire aux comptes suppléant : MESSAS Achour en fonction le 21 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 21 Août 2013
- 2015-05-22 : Commissaire aux comptes suppléant : MESSAS Achour en fonction le 28 Février 2014 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 28 Février 2014 Président : PROD'HOMME Thierry en fonction le 13 Mai 2015
- 2018-08-05 : Commissaire aux comptes suppléant : MESSAS Achour en fonction le 28 Février 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 28 Février 2014 ; Président : JOANNON Sylvain en fonction le 02 Août 2018
- 2019-04-10 : Commissaire aux comptes suppléant : MESSAS Achour en fonction le 28 Février 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 28 Février 2014 ; Président : BOIRE Etienne en fonction le 08 Avril 2019
- 2019-07-17 : Président : BOIRE Etienne en fonction le 08 Avril 2019
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société AUTOCARS MUSSO et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | AUTOCARS MUSSO |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 347391484 00032 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1988-05-27 : vendredi 27 mai 1988 |
Activité principale de l'unité légale | 49.39A : Transports routiers réguliers de voyageurs |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Transports et entreposage |
Sous section | Transports terrestres et transport par conduites |
Division | Autres transports terrestres de voyageurs |
Activite | Transports routiers réguliers de voyageurs |
Synonyme | car, navette, ramassage scolaire, société de transport routier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de AUTOCARS MUSSO- CO
2019 | 1 282 419.00 | 928 661.00 |
2018 | 353 758.00 | 875 070.00 |
2019 | 100 836.00 |
2018 | 100 836.00 |
2019 | 66 647.00 |
2018 | -32 839.00 |
2019 | 928 661.00 |
2018 | 875 070.00 |
2019 | 1 664 937.00 | 1 664 937.00 |
2018 | 1 671 339.00 |
2019 | 61 529.00 |
2018 | -68 871.00 |
2019 | 66 647.00 |
2018 | -32 839.00 |
2019 | 487 727.00 |
2018 | 487 727.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société AUTOCARS MUSSO- vendredi 12 septembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 09 janvier 2009: Modification
Bodacc B n°20090006 publié le 09/01/2009Annonce n° 13 N° RCS : 347391484 - Dénomination : SARL AUTOCARS MUSSO - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : MUSSO Gisele Josette Etiennette en fonction le 29 Septembre 1998. Commissaire aux comptes suppléant : BERGMANN Vincent en fonction le 29 Décembre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : CAMPANELLA Luc en fonction le 29 Décembre 2008. - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 09 janvier 2009: Modification
Bodacc B n°20090006 publié le 09/01/2009Annonce n° 14 N° RCS : 347391484 - Dénomination : SARL AUTOCARS MUSSO - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : MUSSO Gisele Josette Etiennette modification le 29 Décembre 2008. Commissaire aux comptes suppléant : BERGMANN Vincent en fonction le 29 Décembre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : CAMPANELLA Luc en fonction le 29 Décembre 2008. - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- jeudi 14 mai 2009: Modification
Bodacc B n°20090092 publié le 14/05/2009Annonce n° 140 N° RCS : 347391484 - Dénomination : SARL AUTOCARS MUSSO - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BERGMANN Vincent en fonction le 29 Décembre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : CAMPANELLA Luc en fonction le 29 Décembre 2008. Président : MARANDON Frédéric Paul Dominique en fonction le 05 Mai 2009. - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 26 juillet 2009: Vente
Bodacc A publié le 09/07/2009Annonce n° 14 N° RCS : 552022063 - Dénomination : COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN 2571 chemin de Saint-bernard 06220 Vallauris transports interurbain de voyageurs comprenant les transports scolaires - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : les petites affiches - Opposition : à l'adresse de l'établissement vendu 2571 chemin de Saint Bernard 06220 Vallauris - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 553039,76 Euros.
- dimanche 26 juillet 2009: Vente
Bodacc A publié le 09/07/2009Annonce n° 23 N° RCS : 347391484 - Dénomination : SARL AUTOCARS MUSSO route de Valbonne 06330 Roquefort-les-Pins la partie de son fonds de commerce constitué de l'activité de transport interurbain de voyageurs comprenant les transports scolaires casa d'Antibes, les transports Périscolaires mairie de roquefort les pins, les transports Périscolaires ville de Mand - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 76860.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Petites affiches - Opposition : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance sièges sociaux respectifs du cédant et du cessionnaire - Origine : Achat d'un fonds de commerce
- dimanche 02 août 2009: Vente
Bodacc A publié le 09/07/2009Annonce n° 34 N° RCS : 347391484 - Dénomination : AUTOCARS MUSSO 16 allée des Cormorans 06150 Cannes la Bocca transport en commun de voyageurs. - forme juridique : Société par action simplifiée - capital : 76860.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Petites affiches - Opposition : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance - Origine : Achat d'un fonds de commerce
- mercredi 09 décembre 2009: Depot des comptes
- mardi 02 novembre 2010: Depot des comptes
- mercredi 02 novembre 2011: Depot des comptes
- mardi 21 août 2012: Depot des comptes
- vendredi 24 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120163 publié le 24/08/2012Annonce n° 9 N° RCS : 347391484 - Dénomination : AUTOCARS MUSSO - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 191420.00 EUR - Administration : - Modification : Modification de la dénomination. Modification du capital.
- jeudi 25 juillet 2013: Depot des comptes
- jeudi 29 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130166 publié le 29/08/2013Annonce n° 9 N° RCS : 347391484 - Dénomination : AUTOCARS MUSSO - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 201672.00 EUR - Administration : Président : MARANDON Frédéric Paul Dominique en fonction le 05 Mai 2009 Commissaire aux comptes suppléant : MESSAS Achour en fonction le 21 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 21 Août 2013 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification du capital. Modification de représentant.
- dimanche 09 mars 2014: Immatriculation
Bodacc A publié le 09/03/2014N° RCS : 347391484 - Dénomination : AUTOCARS MUSSO - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 201672.00 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : MESSAS Achour Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS Président : DUBOEUF Marc
- lundi 15 septembre 2014: Depot des comptes
- vendredi 22 mai 2015: Modification
Bodacc B n°20150097 publié le 22/05/2015Annonce n° 78 N° RCS : 347391484 - Dénomination : AUTOCARS MUSSO - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : MESSAS Achour en fonction le 28 Février 2014 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 28 Février 2014 Président : PROD'HOMME Thierry en fonction le 13 Mai 2015 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 24 juillet 2015: Depot des comptes
- jeudi 08 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150193 publié le 08/10/2015Annonce n° 19 N° RCS : 347391484 - Dénomination : AUTOCARS MUSSO transport privé & public de personnes. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- jeudi 08 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150193 publié le 08/10/2015Annonce n° 20 N° RCS : 347391484 - Dénomination : AUTOCARS MUSSO - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 100836.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 23 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 31 août 2017: Depot des comptes
- dimanche 05 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180147 publié le 05/08/2018Annonce n° 23 N° RCS : 347391484 - Dénomination : AUTOCARS MUSSO - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : MESSAS Achour en fonction le 28 Février 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 28 Février 2014 ; Président : JOANNON Sylvain en fonction le 02 Août 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 08 août 2018: Depot des comptes
- mercredi 10 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190071 publié le 10/04/2019Annonce n° 14 N° RCS : 347391484 - Dénomination : AUTOCARS MUSSO - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : MESSAS Achour en fonction le 28 Février 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 28 Février 2014 ; Président : BOIRE Etienne en fonction le 08 Avril 2019 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 17 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190136 publié le 17/07/2019Annonce n° 58 N° RCS : 347391484 - Dénomination : AUTOCARS MUSSO - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : BOIRE Etienne en fonction le 08 Avril 2019 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 10 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société AUTOCARS MUSSO- lundi 28 octobre 2013 : Fermé
310 BD DE LA MOURACHONNE 06580 PEGOMAS - lundi 30 octobre 2017 : Fermé
266 DE LA MOURACHONNE 06580 PEGOMAS - lundi 28 octobre 2013 : Ouvert
16 ALL DES CORMORANS 06150 CANNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société AUTOCARS MUSSO- BEAUROY-EUSTACHE ROGER : CITE DILLON 97200 FORT-DE-FRANCE
- LECA LAURENT : 19 RUE HENRI IV 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- LOMBARDI HUGO : VAI CAVE 169/A
- AUTOCARS LIEUTAUD : COUDOULET OUEST 84100 ORANGE
- AUTOCARS MARON : 44 RUE D ALSACE 25150 PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS
- BLUE DRAGON TOURISME : 14 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1
- GOLDRIVERS : 23 TRA DE LA MERE DE DIEU 13014 MARSEILLE 14
- HUGON AUVERGNE-RHONE-ALPES : CHE DES ESTELLES 43000 LE PUY-EN-VELAY
- KEOLIS ARMOR : 26 RUE DU BIGNON 35135 CHANTEPIE
- OMNIBUSREISEN VOLKER ZIPFEL GMBH : D-79271 ST PETER
- SI INTERET SCOLAIRE VRIGNY BOUILLY ... : 1 PL DE L'EGLISE 45300 VRIGNY
- SOCIETE TRANSPORT THIERRY PAYET ( S.T.T.P) : 327 RTE DU MAIDO 97423 SAINT-PAUL
- UNITE FAMILLIALE DE TRANSPORTS : 908 BELEME 97232 LE LAMENTIN
- VIC : 48 CHE DE GROSLAY 93140 BONDY
- VOYAGES QUETINEAU : 384 RUE DE LA CROIX GERMAIN 49700 DOUE-EN-ANJOU
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société AUTOCARS MUSSO- ABBES AUDREY : 11 AV PIERRE SEMARD 06150 CANNES
- BEN ALI MOHAMED : 11 AV PIERRE SEMARD 06150 CANNES
- BONI DEAN : RUE MARCO DEL PONTE 06150 CANNES
- GRUBER CHRISTOPHE : 7 CHE DES GOURGUETTES 06150 CANNES
- KABOUBI OMAR : CHE DE L ECOLE 06150 CANNES
- LEBRUN NATHALIE : 25 AV FRANCIS TONNER 06150 CANNES
- MAILLER JOACHIM : 1 RUE DE LA VERRERIE 06150 CANNES
- PONTOIRE PASCAL : 34 AV FRANCIS TONNER 06150 CANNES
- BLANCHISSERIE TEINTURERIE DE GROS : 12 AV ANTHONY DOZOL 06150 CANNES
- GARAGE PARMENTIER : 158 AV MICHEL JOURDAN 06150 CANNES
- LANDIVI : 6 AV MICHEL JOURDAN 06150 CANNES
- OUR EMPIRE : 6 RUE DE LA VERRERIE 06150 CANNES
- SCI M.T. CAMARAT : 77 BD LEADER 06150 CANNES
- SCI OMNIUM ROUBINE : 169 AV FRANCIS TONNER 06150 CANNES
- UN PAS VERS L AUTRE (AL IHSAN) : 2 RUE DE LA LIBERATION 06150 CANNES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société AUTOCARS MUSSORéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives