FINANCIERE DE L OBSERVATOIRE
Présentation générale de FINANCIERE DE L OBSERVATOIRE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FINANCIERE DE L OBSERVATOIRE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FINANCIERE DE L OBSERVATOIRE est situé au 195 RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 01 janvier 1989 et qui est immatriculée sous le numéro 349043042 au greffe de
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 240 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.19A ( Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier)
L'activité déclarée au greffe est : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.19A (Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier), les activités sont :
- - Cette sous-classe est destinée à isoler dans le répertoire des entités patrimoniales en indivision, successions, etc., non productives mais pouvant donner lieu à des transactions importantes.
- - l'activité des unités non-productives gestionnaires d'un patrimoine mobilier ne pouvant être rattachées à aucune des sous-classes de la nomenclature
Mais exclus
- - l'activité de secrétariat des sociétés civiles de moyens (cf82.19Z)
- - la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte de tiers (cf02.40Z)
- - la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte propre (cf02.20Z)
- - les supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (cf68.32B)
Chiffre d’affaire
FINANCIERE DE L OBSERVATOIRE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 240 949.00 € grace à 2 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
FINANCIERE DE L OBSERVATOIRE est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si FINANCIERE DE L OBSERVATOIRE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR73349043042
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FINANCIERE DE L OBSERVATOIRE de part son activité de 66.19A ( Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier) sont :
- 01147 : Cabinets médicaux (59.2% des salariés)
- 01619 : Cabinets dentaires (17.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (2.6% des salariés)
- 00959 : Laboratoires d'analyses médicales (1.7% des salariés)
- 00787 : Cabinets d'experts comptables (1.6% des salariés)
- 02264 : Hospitalisation privée (1.3% des salariés)
- 01000 : Cabinets d'avocats (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (14.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- boris, etienne
- boris, etienne,
- gregnanin, frédéric
- pricewaterhousecoopers audit,
- ruse, vincent
- ruse, vincent,
Les modifications survenues dans l'administration de la société FINANCIERE DE L OBSERVATOIRE
- 2008-08-21 : Commissaire aux comptes suppléant partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Boris, Etienne
- 2014-08-13 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Boris, Etienne, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Ruse, Vincent
- 2016-08-10 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Ruse, Vincent, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Gregnanin, Frédéric
- 2021-04-09 : Président : H V INTERNATIONAL (SAS) ; Directeur général : HAHN Stéphane Fabrice ; Commissaire aux comptes titulaire : AUBRY Xavier ; Commissaire aux comptes suppléant : GREGNANIN Frédéric
Les autres mandats des administrateurs
- boris, etienne :
- 2021-01-31 : CoreDux France (542056361)
- 2020-11-19 : VENTILATION INVESTISSEMENTS 1 (502495914)
- 2020-11-19 : MEILLEURTAUX (424264281)
- 2020-11-17 : LPS IMMOBILIER (441363728)
- 2020-08-14 : CHAMARAC SAS (329088660)
- 2020-07-28 : VANCO SAS (388496481)
- 2020-07-16 : GCE PARTICIPATIONS (491497996)
- 2020-04-02 : SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE LA BAULE (312826811)
- 2020-03-27 : LE CERCLE DES VACANCES (500157532)
- 2020-01-12 : ETOILE FRANCOIS 1ER (491164760)
- 2019-12-05 : VIVAPIERRE (503684201)
- 2019-11-17 : AJINOMOTO FOODS EUROPE (572233955)
- 2019-11-14 : Holding Saint Augustin (493401228)
- 2019-10-08 : HAYFIN ADVISORS (753984889)
- 2019-09-30 : AGORUS (348673369)
- 2019-09-10 : DHL Freight (France) SAS (488985771)
- 2019-09-06 : Wood Group Engineering Services France (488454430)
- 2019-08-22 : Mondelèz France Biscuit Distribution SAS (485331581)
- 2019-08-21 : SPE III COPERNIC (498911114)
- 2019-08-21 : LE ROMAINVILLE (440109825)
- boris, etienne, :
- 2017-07-31 : Edmond de Rothschild (France) (572037026)
- 2017-07-11 : BANQUE POPULAIRE DU NORD (457506566)
- 2016-10-06 : OXILIA (498616705)
- 2016-03-29 : FITCH FRANCE (378001283)
- 2015-09-18 : ANFIDIS (085781144)
- 2015-07-10 : SWISSLIFE BANQUE PRIVEE (382490001)
- 2015-04-29 : CATELLA FRANCE (412670374)
- 2014-07-02 : CAP GEMINI (330703844)
- 2014-06-29 : POTEL ET CHABOT (552043754)
- 2013-10-16 : JEAN LOUIS DAVID FRANCE (612030239)
- 2012-08-29 : SOCIETE DE VALORISATION FONCIERE ET IMMOBILIERE (428684963)
- 2012-07-31 : COFIMAGE 18 (489089193)
- 2010-10-06 : ResiCo (401379128)
- pricewaterhousecoopers audit, :
- 2020-12-26 : GSR SOCIETE DE GESTION DE SITES ET DE RESTAURATION EN CONCESSION (301499620)
- 2020-12-26 : RESTAURANTS ET SITES (349812867)
- 2020-11-05 : ELIOR ENTREPRISES (413901760)
- 2020-10-11 : ACTIMOS (508690765)
- 2020-08-05 : RESA EVENTS (887830727)
- 2019-05-28 : ILE DE FRANCE MAINTENANCE SERVICE ( I.F.M.S) (333676039)
- 2019-01-09 : Akanea Développement Groupe (791960644)
- 2019-01-09 : AKANEA AGRO SOFTWARE (804690451)
- 2018-08-01 : TEREOS SERVICES EUROPE GEIE (841611866)
- 2018-01-10 : MAINTENANCE ASCENSEURS TROTTOIRS ESCALIERS MECANIQUES (788503084)
- 2017-12-13 : TECHNIP EUROCASH (428574248)
- 2017-12-08 : HARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING FRANCE (537706574)
- 2017-12-01 : TATA STEEL MAUBEUGE SAS (445720295)
- 2017-11-28 : MAGNESITA REFRACTORIES (388316663)
- 2017-11-28 : LWB Refractories Holding France SAS (481120665)
- 2017-11-23 : BIOMEDIQUAL UNILABS (407493741)
- 2017-11-21 : SOCIETE N.T. TRANSMISSIONS (306798158)
- 2017-11-16 : BROADSOFT SAS (483788725)
- 2017-11-16 : ARISTEE PARTICIPATIONS SAS (512553199)
- 2017-11-07 : MYRRA (552086274)
- ruse, vincent :
- 2014-12-07 : SCT FINANCES (430242768)
- 2014-08-13 : H.V. INTERNATIONAL (542064191)
- 2013-09-25 : SOCIETE D'ETUDES D'INFRASTRUCTURES DE TELECOMMUNICATIONS (342851615)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FINANCIERE DE L OBSERVATOIRE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FINANCIERE DE L OBSERVATOIRE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 349043042 00036 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1989-01-01 : dimanche 01 janvier 1989 |
Activité principale de l'unité légale | 66.19A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Activite | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier |
Synonyme | SCI, gérant patrimoine immobilier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FINANCIERE DE L OBSERVATOIRE- CO
2020 | 2 180 032.00 | 2 179 392.00 |
2019 | 640.00 | 2 178 455.00 |
2020 | 240 000.00 |
2019 | 240 000.00 |
2020 | 240 949.00 |
2019 | 350 841.00 |
2020 | 2 179 392.00 |
2019 | 2 178 455.00 |
2020 | 7 488.00 |
2019 | 7 488.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FINANCIERE DE L OBSERVATOIRE- jeudi 21 août 2008: Depot des comptes
- jeudi 21 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080148 publié le 21/08/2008Annonce n° 1035 N° RCS : 349043042 - Dénomination : FINANCIERE DE L'OBSERVATOIRE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 240000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Boris, Etienne - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration
- vendredi 07 août 2009: Depot des comptes
- mardi 14 septembre 2010: Depot des comptes
- mercredi 07 septembre 2011: Depot des comptes
- lundi 27 août 2012: Depot des comptes
- vendredi 02 août 2013: Depot des comptes
- mercredi 30 juillet 2014: Depot des comptes
- mercredi 13 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140154 publié le 13/08/2014Annonce n° 2720 N° RCS : 349043042 - Dénomination : FINANCIERE DE L'OBSERVATOIRE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 240000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Boris, Etienne, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Ruse, Vincent - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 19 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 10 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160156 publié le 10/08/2016Annonce n° 1129 N° RCS : 349043042 - Dénomination : FINANCIERE DE L'OBSERVATOIRE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 240000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Ruse, Vincent, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Gregnanin, Frédéric - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 24 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 04 novembre 2016: Immatriculation
Bodacc A publié le 04/11/2016N° RCS : 349043042 - Dénomination : FINANCIERE DE L'OBSERVATOIRE - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 240000.00 EUR - Administration : Président : H V INTERNATIONAL (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : AUBRY Xavier Commissaire aux comptes suppléant : GREGNANIN Frédéric
- vendredi 16 juin 2017: Depot des comptes
- mercredi 08 août 2018: Depot des comptes
- dimanche 07 juillet 2019: Depot des comptes
- vendredi 09 avril 2021: Modification
Bodacc B n°20210070 publié le 09/04/2021Annonce n° 2030 N° RCS : 349043042 - Dénomination : FINANCIERE DE L'OBSERVATOIRE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : H V INTERNATIONAL (SAS) ; Directeur général : HAHN Stéphane Fabrice ; Commissaire aux comptes titulaire : AUBRY Xavier ; Commissaire aux comptes suppléant : GREGNANIN Frédéric - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- mardi 15 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FINANCIERE DE L OBSERVATOIRE- mercredi 18 juin 2008 : Fermé
7 RUE AUGUSTE COMTE 75006 PARIS 6 - mercredi 18 juin 2008 : Ouvert
7 RUE DES BERGERS 75015 PARIS 15 - lundi 10 octobre 2016 : Ouvert
195 RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FINANCIERE DE L OBSERVATOIRE- ACTIV SOINS : 20 CRS BECQUART CASTELBON 38500 VOIRON
- CABINETS DENTAIRES COHEN ASSOCIES : 87 AV DU GENERAL MICHEL BIZOT 75012 PARIS 12
- DU CHALLENGE : 2 RUE ABRAHAM DUQUESNE 56000 VANNES
- K.A.I.S : 4 CHE DE BIEBACHETTE 64160 MORLAAS
- SC 406 PATRIMOINE : 419 AV DE LA PREMIERE DFL 83220 LE PRADET
- SCM ANTONELLI WYPYCH : 8 ALFRED DUTHILIER 77450 MONTRY
- SCM CARDIO HPA : 1 RUE VELPEAU 92160 ANTONY
- SCM DE CARDIOLOGIE L'HERITIER GALEWICZ : 40 IMP DES CHENEVIERES CHEMIN DES MOULI 83440 CALLIAN
- SCM DE MEDECINS PALE BERGER-DARRIERE : 21 RUE JOSEPH DE LAURENS 40100 DAX
- SCM MONTMARTRE KINE : 6 RUE ANDRE DEL SARTE 75018 PARIS 18
- SCM MUMART : 3 RUE NOSTRADAMUS 13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
- SCM RIVALY : 126 RUE ARMAND FALLIERES 63100 CLERMONT-FERRAND
- SCM SANZ ET GONZALEZ : 128 RUE LUC LORION 97410 SAINT-PIERRE
- SOCIETE CIVILE DE MOYENS LPLM : 10 RUE DU 8 MAI 1945 33340 QUEYRAC
- SOCIETE CIVILE LOUIS BLANC : 10 BD GEORGES CLEMENCEAU 57000 METZ
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FINANCIERE DE L OBSERVATOIRE- CORBEL SOPHIE : 134 AV DE PARIS 94300 VINCENNES
- FEINGOLD SALOMON : 2 AV DU CHATEAU 94300 VINCENNES
- GERMANI VALENTIN : 8 RUE JEAN MOULIN 94300 VINCENNES
- HOTTELART ANTOINE : 10 AV DU CHATEAU 94300 VINCENNES
- LOSZYCER FABIEN : 77 RUE DE STRASBOURG 94300 VINCENNES
- MARCIANO DAVID : 10 AV AUBERT 94300 VINCENNES
- MIAH NASIR : 12 RUE MONMORY 94300 VINCENNES
- OZTURK TIMOUR : 49 RUE DE LA PREVOYANCE 94300 VINCENNES
- SANSELME PASCALE : 7 RUE FELIX FAURE 94300 VINCENNES
- 39 DUHAIL : 2 RUE DE L EGLISE 94300 VINCENNES
- FRANXINEX : 11 ALL NICEPHORE NIEPCE 94300 VINCENNES
- MOBIUS MANAGEMENT : 231 RUE DIDEROT 94300 VINCENNES
- RN3D LAB : 25 CRS MARIGNY 94300 VINCENNES
- SCI DU MARCHE COUVERT : 23 RUE DES LAITIERES 94300 VINCENNES
- VINCENNES SERVICE RAPIDE : 47 AV DE PARIS 94300 VINCENNES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FINANCIERE DE L OBSERVATOIRERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives