ALTICE
Présentation générale de ALTICE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ALTICE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ALTICE est situé au 28 RUE JEAN JAURES 94800 VILLEJUIF
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 16 juin 1989 et qui est immatriculée sous le numéro 351094883 au greffe de
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 117 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.32A ( Administration d'immeubles et autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.32A (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers), les activités sont :
- - l'administration de biens immobiliers en multipropriété pour compte de tiers
- - l'administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers
- - l'administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
- - le recouvrement des loyers
Mais exclus
- - les activités combinées de soutien lié aux bâtiments (combinaison de services tels que le nettoyage intérieur courant, l'entretien et les réparations mineures, l'élimination des ordures, le gardiennage et la sécurité) (cf81.10Z)
- - les activités juridiques (cf69.10Z)
Chiffre d’affaire
ALTICE à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 1 977 188.00 € pour un résultat de 79 779.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
ALTICE est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si ALTICE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR73351094883
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ALTICE de part son activité de 68.32A ( Administration d'immeubles et autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (84.5% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (6.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ALTICE
- 2012-08-23 : Président : BADOUX Yves Pierre modification le 24 Avril 2001 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 24 Avril 2001 Commissaire aux comptes suppléant : CAPELLO Chantal en fonction le 24 Avril 2001 Directeur général : BLANCHET Cyril en fonction le 14 Août 2012
- 2013-09-30 : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 24 Avril 2001 Commissaire aux comptes suppléant : CAPELLO Chantal en fonction le 24 Avril 2001 Directeur général : BLANCHET Cyril modification le 06 Septembre 2012 Président : ALTIPART en fonction le 20 Septembre 2013
- 2014-08-07 : Commissaire aux comptes suppléant : CAPELLO Chantal en fonction le 24 Avril 2001 Directeur général : BLANCHET Cyril modification le 06 Septembre 2012 Président : ALTIPART en fonction le 20 Septembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : BEDETTI Eric en fonction le 30 Juillet 2014
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ALTICE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ALTICE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 351094883 00011 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1989-06-16 : vendredi 16 juin 1989 |
Activité principale de l'unité légale | 68.32A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités immobilières pour compte de tiers |
Activite | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
Synonyme | administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ALTICE- CO
2017 | 8 030 097.00 | 7 778 301.00 |
2016 | 251 796.00 | 7 368 505.00 |
2017 | 117 000.00 |
2016 | 117 000.00 |
2017 | 112 802.00 |
2016 | 140 500.00 |
2017 | 7 778 301.00 |
2016 | 7 368 505.00 |
2017 | 1 977 188.00 | 1 977 188.00 |
2016 | 2 002 753.00 |
2017 | 79 779.00 |
2016 | 200 152.00 |
2017 | 112 802.00 |
2016 | 140 500.00 |
2017 | 5 788 373.00 |
2016 | 5 788 373.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ALTICE- jeudi 24 avril 2008: Depot des comptes
- mercredi 02 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080115 publié le 02/07/2008Annonce n° 3635 N° RCS : 351094883 - Dénomination : ALTICE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 117000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 11 mars 2009: Depot des comptes
- lundi 15 mars 2010: Depot des comptes
- lundi 28 mars 2011: Depot des comptes
- jeudi 23 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120162 publié le 23/08/2012Annonce n° 4948 N° RCS : 351094883 - Dénomination : ALTICE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BADOUX Yves Pierre modification le 24 Avril 2001 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 24 Avril 2001 Commissaire aux comptes suppléant : CAPELLO Chantal en fonction le 24 Avril 2001 Directeur général : BLANCHET Cyril en fonction le 14 Août 2012 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 02 janvier 2013: Depot des comptes
- lundi 30 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130188 publié le 30/09/2013Annonce n° 1334 N° RCS : 351094883 - Dénomination : ALTICE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 24 Avril 2001 Commissaire aux comptes suppléant : CAPELLO Chantal en fonction le 24 Avril 2001 Directeur général : BLANCHET Cyril modification le 06 Septembre 2012 Président : ALTIPART en fonction le 20 Septembre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 07 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140150 publié le 07/08/2014Annonce n° 2207 N° RCS : 351094883 - Dénomination : ALTICE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : CAPELLO Chantal en fonction le 24 Avril 2001 Directeur général : BLANCHET Cyril modification le 06 Septembre 2012 Président : ALTIPART en fonction le 20 Septembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : BEDETTI Eric en fonction le 30 Juillet 2014 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 08 août 2014: Depot des comptes
- samedi 08 novembre 2014: Depot des comptes
- samedi 12 décembre 2015: Depot des comptes
- vendredi 08 avril 2016: Depot des comptes
- mercredi 22 février 2017: Depot des comptes
- mardi 17 avril 2018: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ALTICE- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
28 RUE JEAN JAURES 94800 VILLEJUIF
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ALTICE- 3B : 4 CHE DE LA PLESSE 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
- ASS SYNDICALE DU LOTISSEMENT LE HAMEAU DES FARGES : LOT LE HAMEAU DES FARGES 63160 BILLOM
- ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES GLAIEULS : 4 RUE DES JARDINS 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
- ERISA PRUPIA : 19 RUE LASSON 75012 PARIS 12
- GROUPEMENT IMMOBILIER PARISIEN : 71 AV FRANKLIN D ROOSEVELT 75008 PARIS 8
- LE PERRIER I : 102 RUE JEAN DE LA FONTAINE 75016 PARIS 16
- MDS PATRIMOINE : 2 RUE LOUIS DAVID 75116 PARIS 16
- SCI DE L ANCIENNE GARE : 40 LA POMMERAIE 57420 COIN-LES-CUVRY
- SCI FOCH VICHY : 80 RUE DU GENERAL DE GAULLE 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
- SCI IRIS : 14 RUE DE LA CLAREE 05000 GAP
- SCI LE PALARD : LES VOSSERTS 26600 CHANTEMERLE-LES-BLES
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ISSY CRESSON 11 : 10 CHE DES HOSTELLERIES 04000 DIGNE-LES-BAINS
- SYND COPR RES ROHER : RES ROHER 56340 CARNAC
- SYND COPRO RES DENYS PUECH : 17 BD DENYS PUECH 12000 RODEZ
- SYNDICAT COPROPRIETAIRES : 2 RUE VOLTAIRE 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ALTICE- CARLET ROMUALD : 67 AV DE STALINGRAD 94800 VILLEJUIF
- DIABY MOUSTAPHA : 4 ALL DES BOSQUETS 94800 VILLEJUIF
- GABOURG DOMINIQUE : 22 RUE KARL LIEBKNECHT 94800 VILLEJUIF
- GOURDON LUCILE : 100 RUE JEAN JAURES 94800 VILLEJUIF
- HOUARI MOHAMED : 17 RUE FERNAND LEGER 94800 VILLEJUIF
- KACEM SADOUN YACINE : 20 ALL DU VERCORS 94800 VILLEJUIF
- MAKHEDJOUF HAMID : 28 AV DES CHARDONS 94800 VILLEJUIF
- MEURGEY PIERRE : 19 RUE GUYNEMER 94800 VILLEJUIF
- NDONA SESA MONDO SAHARA : 40 SEN BENOIT MALON 94800 VILLEJUIF
- STROMILAITE EDITA : 20 ALL DU VERCORS 94800 VILLEJUIF
- BORN TO VTC : 34 BD MAXIME GORKI 94800 VILLEJUIF
- CARAN : 6 ALL CAPITAINERIE DES CHASSES 94800 VILLEJUIF
- GRINCOURT SEL : 61 AV DE PARIS 94800 VILLEJUIF
- MS 2 : 4 RUE JEAN BAPTISTE CLEMENT 94800 VILLEJUIF
- PANATECH : 9 RUE SAINT EXUPERY 94800 VILLEJUIF
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ALTICERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives