HARVEST
Présentation générale de HARVEST
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société HARVEST et ses dirigeants.
Immatriculation
La société HARVEST est situé au 5 RUE DE LA BAUME 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 04 septembre 1989 et qui est immatriculée sous le numéro 352042345 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 250 à 499 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 419 144,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 58.29C ( Édition de logiciels applicatifs)
L'activité déclarée au greffe est : Édition de logiciels applicatifs
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 58.29C (Édition de logiciels applicatifs), les activités sont :
- - applications bureautiques, de gestion de projet, de formation assistée, applications à caractère éducatif, etc.
- - l'édition de logiciels applicatifs à usage professionnel réalisant un type de traitement spécifique ou un ensemble de tâches pour un domaine d'activité spécifique
- - l'édition de logiciels généraux à usage professionnel ou domestique (loisirs, éducation, gestion) tels que :
- - l'édition de logiciels utilitaires
Chiffre d’affaire
HARVEST à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 31 755 247.00 € pour un résultat de 3 966 463.00 € grace à 4 établissement(s) et avec 250 à 499 salariés
Greffe
HARVEST est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si HARVEST est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR68352042345
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à HARVEST de part son activité de 58.29C ( Édition de logiciels applicatifs) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (86.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (7.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- arnaud,
- carayol, françois
- chapotier, jérôme
- de blignieres, benoit,
- dupiot, jean-michel
- experts conseils associes,
- guiony, jean-jacques ; nomination de l'
- henri, patrice
- ktorza, teddy
- philippe, hervé
- pineau, brice ;
- robin, nicolas
- roth, emmanuel ; nomination de l'
- ruse, vincent,
- zemmouri rochdi, younes ; nomination de l'
Les modifications survenues dans l'administration de la société HARVEST
- 2014-06-12 : Commissaire aux comptes titulaire partant : De Blignieres, Benoit, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS CONSEILS ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Ruse, Vincent, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Ktorza, Teddy
- 2018-04-13 : nomination du Directeur général délégué : Henri, Patrice
- 2019-03-26 : Administrateur partant : Carayol, François ; Administrateur partant : Philippe, Hervé ; Administrateur partant : Guiony, Jean-Jacques ; nomination de l'Administrateur : Roth, Emmanuel ; nomination de l'Administrateur : Zemmouri Rochdi, Younes ; nomination de l'Administrateur : Robin, Nicolas
- 2019-07-21 : Directeur général délégué partant : Henri, Patrice ; Directeur général délégué partant : Chapotier, Jérôme
- 2020-10-06 : Président du conseil d'administration partant : Pineau, Brice ; nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Arnaud, nom d'usage : Fauvel, Virginie Sandrine ; Directeur général et Administrateur partant : Dupiot, Jean-Michel
- 2020-12-09 : modification du Président Arnaud, nom d'usage : Fauvel, Virginie Sandrine ; Administrateur partant : Roth, Emmanuel ; Administrateur partant : Zemmouri Rochdi, Younes ; Administrateur partant : Robin, Nicolas ; Commissaire aux comptes titulaire partant : EXPERTS CONSEILS ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Ktorza, Teddy
Les autres mandats des administrateurs
- de blignieres, benoit, :
- 2014-08-26 : LES PARENTELES (438224982)
- 2012-08-05 : DEFTA (378349278)
- 2010-07-06 : P R D - PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT (409958162)
- 2009-11-25 : FRANCOTEL (542053905)
- dupiot, jean-michel :
- 2020-10-06 : Financière Winnipeg (844836221)
- 2020-10-06 : Winnipeg Participations (844840769)
- 2019-03-26 : HARVEST GROUP (817575921)
- experts conseils associes, :
- 2017-04-13 : S.L.G. EXPERTISE (320853518)
- 2016-09-25 : BESSIS CONSEIL (384435681)
- 2016-07-29 : GRAND HOTEL LAFAYETTE BUFFAULT (562001172)
- 2015-09-25 : HOTEL AMIOT (438681306)
- 2011-04-01 : PHOTOLIBRARY GROUP (521860171)
- henri, patrice :
- 2019-11-26 : SICAV PME EMPLOIS DURABLES (815082581)
- ktorza, teddy :
- 2020-10-23 : J2C (505294306)
- 2020-07-02 : ELISEA (485079974)
- 2020-04-23 : MILPHARM (380700922)
- 2019-05-28 : TAGADAMEDIA (809062607)
- 2018-05-31 : HOTEL GAVARNI (402221014)
- 2017-12-28 : ANTIOPE (529127755)
- 2013-10-30 : SOCIETE DOMANIALE FRANCAISE (642026637)
- 2009-12-04 : LEONARD DE VINCI ASSET MANAGEMENT (421404054)
- 2009-12-04 : COMPAGNIE DE GESTION D'ESPACES COMMERCIAUX KETER (399744051)
- 2009-11-10 : REM FINANCE - GROUPE LEONARD DE VINCI (398082081)
- robin, nicolas :
- 2016-05-13 : LE MOULIN DE TREIGNAC (415300987)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société HARVEST et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | HARVEST |
Dénomination usuelle de l'unité légale | HARVEST |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 352042345 00111 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1989-09-04 : lundi 04 septembre 1989 |
Activité principale de l'unité légale | 58.29C : Édition de logiciels applicatifs |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 32 avec 250 à 499 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Édition |
Division | Édition de logiciels |
Activite | Édition de logiciels applicatifs |
Synonyme | éditeur de logiciels, édition de logiciels, édition de logiciels applicatifs |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de HARVEST- CO
2019 | 33 794 677.00 | 29 813 481.00 |
2018 | 3 981 195.00 | 27 333 677.00 |
2019 | 1 419 144.00 |
2018 | 1 406 044.00 |
2019 | 2 870 013.00 |
2018 | 4 056 753.00 |
2019 | 29 813 481.00 |
2018 | 27 333 677.00 |
2019 | 31 755 247.00 | 31 882 472.00 |
2018 | 127 225.00 | 28 448 376.00 |
2019 | 3 966 463.00 |
2018 | 4 185 654.00 |
2019 | 2 870 013.00 |
2018 | 4 056 753.00 |
2019 | 10 833 299.00 |
2018 | 10 833 299.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société HARVEST- mardi 08 juillet 2008: Depot des comptes
- dimanche 05 octobre 2008: Modification
Bodacc B n°20080180 publié le 05/10/2008Annonce n° 1637 N° RCS : 352042345 - Dénomination : HARVEST - forme juridique : Société anonyme - capital : 1381034 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mercredi 01 juillet 2009: Depot des comptes
- lundi 02 août 2010: Depot des comptes
- mercredi 02 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110023 publié le 02/02/2011Annonce n° 1966 N° RCS : 352042345 - Dénomination : HARVEST - forme juridique : Société anonyme - capital : 1381034 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- lundi 04 juillet 2011: Depot des comptes
- vendredi 06 juillet 2012: Depot des comptes
- dimanche 30 juin 2013: Depot des comptes
- jeudi 12 juin 2014: Modification
Bodacc B n°20140111 publié le 12/06/2014Annonce n° 3590 N° RCS : 352042345 - Dénomination : HARVEST - forme juridique : Société anonyme - capital : 1381034 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : De Blignieres, Benoit, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS CONSEILS ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Ruse, Vincent, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Ktorza, Teddy - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 27 juin 2014: Depot des comptes
- mercredi 25 février 2015: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1145 N° RCS : 352042345 - Dénomination : HARVEST (société absorbante) - forme juridique : Société anonyme - capital : 1381034 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- mardi 07 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150128 publié le 07/07/2015Annonce n° 1098 N° RCS : 352042345 - Dénomination : HARVEST - forme juridique : Société anonyme - capital : 1406044 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et Société ayant participé à la fusion : HARVEST SOPHIA SAS 400 av de Roumanille - Village d'entreprise Green Side Bâtiment 4 06410 Biot 438670051 RCS ANTIBES
- mercredi 08 juillet 2015: Depot des comptes
- mardi 28 juin 2016: Depot des comptes
- mardi 20 juin 2017: Depot des comptes
- vendredi 13 avril 2018: Modification
Bodacc B n°20180072 publié le 13/04/2018Annonce n° 687 N° RCS : 352042345 - Dénomination : HARVEST - forme juridique : Société anonyme - capital : 1406044 EUR - Administration : nomination du Directeur général délégué : Henri, Patrice - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 17 juin 2018: Depot des comptes
- vendredi 16 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180219 publié le 16/11/2018Annonce n° 1148 N° RCS : 352042345 - Dénomination : HARVEST - forme juridique : Société anonyme - capital : 1406044 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mardi 26 mars 2019: Modification
Bodacc B n°20190060 publié le 26/03/2019Annonce n° 1555 N° RCS : 352042345 - Dénomination : HARVEST - forme juridique : Société anonyme - capital : 1406044 EUR - Administration : Administrateur partant : Carayol, François ; Administrateur partant : Philippe, Hervé ; Administrateur partant : Guiony, Jean-Jacques ; nomination de l'Administrateur : Roth, Emmanuel ; nomination de l'Administrateur : Zemmouri Rochdi, Younes ; nomination de l'Administrateur : Robin, Nicolas - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 24 mai 2019: Modification
Bodacc B n°20190100 publié le 24/05/2019Annonce n° 1084 N° RCS : 352042345 - Dénomination : HARVEST - forme juridique : Société anonyme - capital : 1419144 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- dimanche 21 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190139 publié le 21/07/2019Annonce n° 2411 N° RCS : 352042345 - Dénomination : HARVEST - forme juridique : Société anonyme - capital : 1419144 EUR - Administration : Directeur général délégué partant : Henri, Patrice ; Directeur général délégué partant : Chapotier, Jérôme - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 14 août 2019: Depot des comptes
- mardi 06 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200194 publié le 06/10/2020Annonce n° 2872 N° RCS : 352042345 - Dénomination : HARVEST - forme juridique : Société anonyme - capital : 1419144 EUR - Administration : Président du conseil d'administration partant : Pineau, Brice ; nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Arnaud, nom d'usage : Fauvel, Virginie Sandrine ; Directeur général et Administrateur partant : Dupiot, Jean-Michel - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 09 décembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200239 publié le 09/12/2020Annonce n° 598 N° RCS : 352042345 - Dénomination : HARVEST - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1419144 EUR - Administration : modification du Président Arnaud, nom d'usage : Fauvel, Virginie Sandrine ; Administrateur partant : Roth, Emmanuel ; Administrateur partant : Zemmouri Rochdi, Younes ; Administrateur partant : Robin, Nicolas ; Commissaire aux comptes titulaire partant : EXPERTS CONSEILS ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Ktorza, Teddy - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société HARVEST- dimanche 31 décembre 2000 : Fermé
9 RUE LOUIS DAVID 93170 BAGNOLET - lundi 06 septembre 2010 : Fermé
3 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8 - mardi 21 août 2007 : Fermé
78 AV GENERAL DE GAULLE 93170 BAGNOLET - samedi 01 juillet 2006 : Fermé
67 BD COTE BLATIN 63000 CLERMONT-FERRAND - samedi 01 juillet 2017 : Fermé
2 RUE DE L EMINEE 63000 CLERMONT-FERRAND - dimanche 03 février 2008 : Ouvert
40 RUE JEAN JAURES 93170 BAGNOLET - samedi 01 septembre 2018 : Fermé
9 SQ MONCEY 75009 PARIS 9 - lundi 01 avril 2019 : Fermé
400 AV ROUMANILLE 06410 BIOT - samedi 01 juillet 2017 : Ouvert
RUE DE SARLIEVE 63800 COURNON D'AUVERGNE - samedi 01 septembre 2018 : Ouvert
5 RUE DE LA BAUME 75008 PARIS 8 - lundi 01 avril 2019 : Ouvert
2229 RTE DES CRETES 06560 VALBONNE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société HARVEST- ABDR : 117 ALL DES PARCS 69800 SAINT-PRIEST
- ATOL OSS : ZAE LES TERRES D'OR 21220 GEVREY-CHAMBERTIN
- CAIPTURE : RES ERBAJOLO 20600 BASTIA
- COUPLING WAVE SOLUTIONS - CWS : 196 RUE DU ROCHER DE LORZIER 38430 MOIRANS
- JEAN PIERRE STIERLIN : 1217 CHE DE VALLAURIS 06160 ANTIBES
- LOUP DAVID : 30 GREAT GUILDFORD STREET
- MAAZAN TECHNOLOGIES : 171 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- MEDI PRODUCTIONS : 5 RUE SAINTE CLAIRE 87000 LIMOGES
- NXT INITIATIVE : 38 RUE DUNOIS 75013 PARIS 13
- OCITO : 28 RUE DE CHATEAUDUN 75009 PARIS 9
- PAYSTRATS : 58 AV DE WAGRAM 75017 PARIS 17
- ROLSYS : 42 RUE MONGE 75005 PARIS 5
- SAFENERGY : 9002 MAS DES PERES 34130 MAUGUIO
- TRACOL.INTER : 20 RUE SAINT VERNY 43410 LEMPDES-SUR-ALLAGNON
- WIIZ : 33 BD LEAU 13008 MARSEILLE 8
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société HARVEST- ZHANG XIAOSHU : 230 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- ADVANCEDZ : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- ALHAMBRA EIDOS : 66 RUE DE ROME 75008 PARIS 8
- CAP IMMO 215 : 14 RUE DE ROME 75008 PARIS 8
- CONSORTS SCHWARTZ REP PAR : 10 AV DE FRIEDLAND 75008 PARIS 8
- COSMETICS WORK : 75 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- EDTECH INVEST : 47 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- FILITOSA 801 : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- GC PARTENAIRES : 11 RUE ROYALE 75008 PARIS 8
- NEXITY STUDEA : 19 RUE DE VIENNE 75008 PARIS 8
- SCI HFGG : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- SCI HV 169 : 115 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- SNCI DES ROCHES : 17 RUE QUENTIN BAUCHART 75008 PARIS 8
- SO SHAPE : 25 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- UMS NEGOCE : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société HARVESTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives