FINANCIERE WINNIPEG
Présentation générale de FINANCIERE WINNIPEG
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FINANCIERE WINNIPEG et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FINANCIERE WINNIPEG est situé au 5 RUE DE LA BAUME 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 19 décembre 2018 et qui est immatriculée sous le numéro 844836221 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 26 970 191,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.30Z ( Gestion de fonds)
L'activité déclarée au greffe est : Gestion de fonds
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.30Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- - la gestion d'autres fonds de placement
- - la gestion de caisses de retraite
- - la gestion de fonds communs de placement
- - la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- - les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
Chiffre d’affaire
FINANCIERE WINNIPEG à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 65 927.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
FINANCIERE WINNIPEG est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si FINANCIERE WINNIPEG est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR40844836221
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FINANCIERE WINNIPEG de part son activité de 66.30Z ( Gestion de fonds) sont :
- 00478 : Sociétés financières (26.3% des salariés)
- 02120 : Banques (17.2% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (9.6% des salariés)
- 02931 : Activités de marchés financiers (4.1% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (3.8% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.9% des salariés)
- 01601 : Bourse (2.8% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1.4% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (1.3% des salariés)
- 01527 : Immobilier (1.1% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (28.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- arnaud,
- dupiot, jean-michel
- pineau, brice ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société FINANCIERE WINNIPEG
- 2019-03-29 : nomination du Président : Pineau, Brice ; nomination du Directeur général : Dupiot, Jean-Michel ; modification du Président du conseil de surveillance Roth, Emmanuel ; nomination du Directeur général délégué : Chapotier, Jérôme ; nomination du Directeur général délégué : Henri, Patrice ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Zemmouri Rochdi, Younes ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Robin, Nicolas ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Dupiot, Jean-Michel ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Pineau, Brice
- 2020-10-06 : Président partant : Pineau, Brice ; nomination du Président : Arnaud, nom d'usage : Fauvel, Virginie ; Directeur général partant : Dupiot, Jean-Michel
- 2020-10-31 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Les autres mandats des administrateurs
- dupiot, jean-michel :
- 2020-10-06 : Winnipeg Participations (844840769)
- 2020-10-06 : HARVEST (352042345)
- 2019-03-26 : HARVEST GROUP (817575921)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FINANCIERE WINNIPEG et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FINANCIERE WINNIPEG |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 844836221 00029 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2018-12-19 : mercredi 19 décembre 2018 |
Activité principale de l'unité légale | 66.30Z : Gestion de fonds |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Gestion de fonds |
Activite | Gestion de fonds |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FINANCIERE WINNIPEG- CO
2019 | 70 203 996.00 | 70 203 996.00 |
2018 | 2 000.00 |
2019 | 26 970 191.00 |
2018 | 1 000.00 |
2019 | 65 927.00 |
2018 |
2019 | 70 203 996.00 |
2018 | 2 000.00 |
2019 | 65 927.00 |
2018 |
2019 | 65 927.00 |
2018 |
2019 | 42 777 463.00 | 8 186 233.00 |
2018 | 31 861.00 | 34 559 369.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FINANCIERE WINNIPEG- vendredi 08 février 2019: Modification
Bodacc B n°20190028 publié le 08/02/2019Annonce n° 637 N° RCS : 844836221 - Dénomination : Financière Winnipeg - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination
- vendredi 29 mars 2019: Modification
Bodacc B n°20190063 publié le 29/03/2019Annonce n° 1263 N° RCS : 844836221 - Dénomination : Financière Winnipeg - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 21150295 EUR - Administration : nomination du Président : Pineau, Brice ; nomination du Directeur général : Dupiot, Jean-Michel ; modification du Président du conseil de surveillance Roth, Emmanuel ; nomination du Directeur général délégué : Chapotier, Jérôme ; nomination du Directeur général délégué : Henri, Patrice ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Zemmouri Rochdi, Younes ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Robin, Nicolas ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Dupiot, Jean-Michel ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Pineau, Brice - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation), l'adresse du siège et l'administration
- mercredi 07 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190151 publié le 07/08/2019Annonce n° 1043 N° RCS : 844836221 - Dénomination : Financière Winnipeg - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 26970191 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mercredi 09 septembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200175 publié le 09/09/2020Annonce n° 553 N° RCS : 844836221 - Dénomination : Financière Winnipeg - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 31489175 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mardi 06 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200194 publié le 06/10/2020Annonce n° 2852 N° RCS : 844836221 - Dénomination : Financière Winnipeg - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 31489175 EUR - Administration : Président partant : Pineau, Brice ; nomination du Président : Arnaud, nom d'usage : Fauvel, Virginie ; Directeur général partant : Dupiot, Jean-Michel - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 31 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200213 publié le 31/10/2020Annonce n° 2919 N° RCS : 844836221 - Dénomination : Financière Winnipeg - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 31489175 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 07 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210026 publié le 07/02/2021Annonce n° 1862 N° RCS : 844836221 - Dénomination : Financière Winnipeg - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 33683395 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FINANCIERE WINNIPEG- mercredi 27 février 2019 : Fermé
23 AV DE MESSINE 75008 PARIS 8 - mercredi 27 février 2019 : Ouvert
5 RUE DE LA BAUME 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FINANCIERE WINNIPEG- ATALANTE INVEST 2 : 103 RUE DE GRENELLE 75007 PARIS 7
- BAMBOO STEP : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- CAP.R2 : 285 RUE GILLES ROBERVAL 30900 NIMES
- GAIA : 1 VOIE ROMAINE 21490 BRETIGNY
- HOLDING VINCENT : 30 RTE DE CASTRES 81000 ALBI
- INOCAP GESTION : 19 RUE DE PRONY 75017 PARIS 17
- MFB2 : 9 RUE DES MEGRANDS 92500 RUEIL-MALMAISON
- NATINUEST CONSEIL GESTION PATRIMOINE : 1 ALL DES AMARYLLIS 34070 MONTPELLIER
- PARTENARIAT EUROPEEN : 127 RUE AMELOT 75011 PARIS 11
- QUADRILLE OPPORTUNITIES II S.L.P : 16 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
- SANTORO ENERGIE : 1 RUE DES COURLIS 67120 DUTTLENHEIM
- SARL JORIANE : 20 RTE DE POSTOLONNEC 29160 CROZON
- SASU BSP-FRAGNET : 193 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE
- SC MD INVEST : 1 CHE DU PRESBYTERE 27150 SAUSSAY-LA-CAMPAGNE
- ST2M & CO : 12 RUE JULES FERRY 34000 MONTPELLIER
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FINANCIERE WINNIPEG- ABDALLAH OLA : 178 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- DE JEKELFALUSSY ANDRE : 3 RUE DE DURAS 75008 PARIS 8
- WIDYARATNE GANWARIGE : 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS 8
- 17H15.COM : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- ASS INTERNATIONAL CORRUGATED CASE : 37 RUE D'AMSTERDAM 75008 PARIS 8
- CALENZANA 116 : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- CERKO : 8 AV BERTIE ALBRECHT 75008 PARIS 8
- DB AVOCAT : 14 RUE DE BERRI 75008 PARIS 8
- ENVIROWEB : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- GRACIA : 12 RUE DE BERNE 75008 PARIS 8
- IDI ENERGY : 102 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- M CAR : 25 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- MJD CREATION : 15 RUE DE SURENE 75008 PARIS 8
- PESARO MUSIC : 6 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
- VITAUX PALAZZO ROSEAU : 30 RUE D'ASTORG 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FINANCIERE WINNIPEGRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives