SUPERMONT
Présentation générale de SUPERMONT
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SUPERMONT et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SUPERMONT est situé au 123 QUAI JULES GUESDE 94400 VITRY-SUR-SEINE
C'est une grande entreprise qui a été crée le mercredi 03 janvier 1990 et qui est immatriculée sous le numéro 352904874 au greffe de
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 8 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.11C ( Supérettes)
L'activité déclarée au greffe est : commerce de détail sous toutes ses formes, de toutes marchandises et produits habituellement vendus en boutique ou en magasin de tous articles relevant de l'alimentation, l'épicerie, la crémerie, la charcuterie, la boucherie, la volaille, la poissonnerie, les vins et spiritueux, les cours des halles ainsi qu'accessoirement de tous articles en vente dans les prisunic ou drugstore et exploitation d'un magasin de vente sis à paris 75116 - 10 rue de montevideo.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.11C (Supérettes), les activités sont :
- - le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente comprise entre 120 et 400 m²
Chiffre d’affaire
SUPERMONT à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 442 339.00 € pour un résultat de -265 768.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
SUPERMONT est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SUPERMONT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR83352904874
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SUPERMONT de part son activité de 47.11C ( Supérettes) sont :
- 01505 : Commerce de détail fruits légumes épicerie (59.2% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (30.4% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- dahan, olivier
- dahan, olivier,
- koenigkheit, gérard
- koenigkheit, gérard,
- quelin, olivier,
- tessonneau jean-françois
- tessonneau, jean-françois
- tessonneau, jean-françois,
- verdon, stéphane
- verdon, stéphane ;
- vinches, michel
- vinches, michel,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SUPERMONT
- 2009-08-11 : Gérant partant : Quelin, Olivier, nomination du Gérant : Koenigkheit, Gérard
- 2013-04-26 : Gérant partant : Koenigkheit, Gérard, nomination du Gérant : Dahan, Olivier
- 2014-10-07 : Gérant partant : Dahan, Olivier, nomination du Gérant : Vinches, Michel
- 2015-11-19 : Gérant partant : Vinches, Michel, nomination du Gérant : Tessonneau, Jean-François
- 2016-10-05 : Gérant partant : Tessonneau, Jean-François, nomination du Gérant : Verdon, Stéphane
- 2019-01-11 : Gérant partant : Verdon, Stéphane ; nomination du Gérant : Tessonneau, Jean-François
- 2019-10-24 : Gérant : TESSONNEAU Jean-François
Les autres mandats des administrateurs
- dahan, olivier :
- 2014-12-24 : O.D SHOTS (519499008)
- 2013-10-03 : DISTRIBRAILLE (343279436)
- 2013-05-02 : SOCIETE DES MAGASINS ECONOMIQUES DE PETIT PARIS (310347984)
- 2013-05-02 : SOGISEIZE (343450169)
- 2013-05-02 : MAREST (444040299)
- 2013-05-02 : DISTRIBERGER (343323366)
- 2013-05-02 : SOGI - DORMOY (328704283)
- 2013-05-02 : DISTRIPYRENEES (534820949)
- 2013-04-30 : SUPER ALESIA (339492472)
- 2013-04-30 : ETABLISSEMENTS CHANOIT ET CIE (542030341)
- 2013-04-30 : DISTRIRANELAGH (344194063)
- 2013-04-30 : SOGIBATIGNOLLES (501611446)
- 2013-04-30 : SUPER PARADIS (310785886)
- 2013-04-30 : SUPERANT (334630555)
- 2013-04-30 : DISTRICHARCOT (342244662)
- 2013-04-30 : SOGIGOUVION (311370902)
- 2013-04-30 : SUPER PICPUS (329490650)
- 2013-04-30 : SOCIETE CFD (344803572)
- 2013-04-30 : DISTRIPIGALLE (501611818)
- 2013-04-30 : SOGITEMPLE (534839519)
- vinches, michel :
- 2015-05-06 : SOCIETE DES MAGASINS ECONOMIQUES DE PETIT PARIS (310347984)
- 2015-04-23 : SUPERANT (334630555)
- 2015-04-02 : SUPER MOZART (592010292)
- 2015-04-01 : SUPER DELAMBRE (350889242)
- 2014-10-26 : REUILLY DISTRIB (443078746)
- 2014-10-26 : SOGIBATIGNOLLES (501611446)
- 2014-10-26 : SOGIGOUVION (311370902)
- 2014-10-19 : SODI 15 (732033097)
- 2014-10-19 : DISTRIRANELAGH (344194063)
- 2014-10-16 : DISTRICHARCOT (342244662)
- 2014-10-15 : SUPER PARADIS (310785886)
- 2014-10-07 : SOGI - DORMOY (328704283)
- 2014-10-07 : MAREST (444040299)
- 2014-10-07 : SOGISEIZE (343450169)
- 2014-10-07 : SOGIEC (319712741)
- 2014-10-07 : DISTRIPARME (322067182)
- 2014-10-07 : SOCIETE CFD (344803572)
- 2014-10-07 : SUPER ALESIA (339492472)
- 2014-10-07 : DISTRIPIGALLE (501611818)
- 2014-10-07 : DISTRIPYRENEES (534820949)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SUPERMONT et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SUPERMONT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 352904874 00026 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1990-01-03 : mercredi 03 janvier 1990 |
Activité principale de l'unité légale | 47.11C : Supérettes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail en magasin non spécialisé |
Activite | Supérettes |
Synonyme | épicier, supérette, vendeur en épicerie, détaillant d'alimentation générale |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SUPERMONT- CO
2019 | 45 638.00 | 45 638.00 |
2018 | 235 251.00 |
2019 | 8 000.00 |
2018 | 8 000.00 |
2019 | -193 681.00 |
2018 | -528 138.00 |
2019 | 45 638.00 |
2018 | 235 251.00 |
2019 | 442 339.00 | 442 339.00 |
2018 | 823 628.00 |
2019 | -265 768.00 |
2018 | -341 226.00 |
2019 | -193 681.00 |
2018 | -528 138.00 |
2019 | 48 732.00 |
2018 | 48 732.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SUPERMONT- jeudi 21 août 2008: Depot des comptes
- mardi 11 août 2009: Modification
Bodacc B n°20090152 publié le 11/08/2009Annonce n° 1811 N° RCS : 352904874 - Dénomination : SUPERMONT - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant partant : Quelin, Olivier, nomination du Gérant : Koenigkheit, Gérard - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 27 août 2009: Depot des comptes
- mardi 14 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 02 août 2011: Depot des comptes
- lundi 25 juin 2012: Depot des comptes
- vendredi 26 avril 2013: Modification
Bodacc B n°20130082 publié le 26/04/2013Annonce n° 1157 N° RCS : 352904874 - Dénomination : SUPERMONT - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant partant : Koenigkheit, Gérard, nomination du Gérant : Dahan, Olivier - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 21 octobre 2013: Depot des comptes
- lundi 22 septembre 2014: Depot des comptes
- mardi 07 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140192 publié le 07/10/2014Annonce n° 1601 N° RCS : 352904874 - Dénomination : SUPERMONT - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant partant : Dahan, Olivier, nomination du Gérant : Vinches, Michel - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 19 novembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150223 publié le 19/11/2015Annonce n° 1374 N° RCS : 352904874 - Dénomination : SUPERMONT - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant partant : Vinches, Michel, nomination du Gérant : Tessonneau, Jean-François - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 07 décembre 2015: Depot des comptes
- lundi 19 septembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 05 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160195 publié le 05/10/2016Annonce n° 963 N° RCS : 352904874 - Dénomination : SUPERMONT - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant partant : Tessonneau, Jean-François, nomination du Gérant : Verdon, Stéphane - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 26 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 02 août 2018: Depot des comptes
- vendredi 11 janvier 2019: Modification
Bodacc B n°20190008 publié le 11/01/2019Annonce n° 1363 N° RCS : 352904874 - Dénomination : SUPERMONT - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant partant : Verdon, Stéphane ; nomination du Gérant : Tessonneau, Jean-François - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 23 juillet 2019: Depot des comptes
- jeudi 24 octobre 2019: Creation
Bodacc A publié le 24/10/2019N° RCS : 352904874 - Dénomination : SUPERMONT - Adresse : 123 Quai Jules Guesde 94400 Vitry-sur-Seine - Activité : commerce de détail sous toutes ses formes, de toutes marchandises et produits habituellement vendus en boutique ou en magasin de tous articles relevant de l'alimentation, l'épicerie, la crémerie, la charcuterie, la boucherie, la volaille, la poissonnerie, les vins et spiritueux, les cours des halles ainsi qu'accessoirement de tous articles en vente dans les prisunic ou drugstore et exploitation d'un magasin de vente sis à paris 75116 - 10 rue de montevideo. - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 8000.00 EUR - Administration : Gérant : TESSONNEAU Jean-François
- jeudi 24 octobre 2019: Immatriculation
Bodacc A publié le 24/10/2019N° RCS : 352904874 - Dénomination : SUPERMONT - Adresse : 123 Quai Jules Guesde 94400 Vitry-sur-Seine - Activité : commerce de détail sous toutes ses formes, de toutes marchandises et produits habituellement vendus en boutique ou en magasin de tous articles relevant de l'alimentation, l'épicerie, la crémerie, la charcuterie, la boucherie, la volaille, la poissonnerie, les vins et spiritueux, les cours des halles ainsi qu'accessoirement de tous articles en vente dans les prisunic ou drugstore et exploitation d'un magasin de vente sis à paris 75116 - 10 rue de montevideo. - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 8000.00 EUR - Administration : Gérant : TESSONNEAU Jean-François
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SUPERMONT- mercredi 31 juillet 2019 : FRANPRIX Fermé
10 RUE DE MONTEVIDEO 75116 PARIS 16 - mardi 30 juillet 2019 : Ouvert
123 QUAI JULES GUESDE 94400 VITRY-SUR-SEINE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SUPERMONT- BOULABI NOUREDDINE : 19 RUE GRIMAUX 17300 ROCHEFORT
- CARETTE DELPHINE : 1 RUE DE LA CHARENTE 16290 HIERSAC
- DEFOLIE VINCENT : 6 RUE DU GAL LECLERC 54830 GERBEVILLER
- PANCALDI JEAN : BOURG 97228 SAINTE-LUCE
- CHRISCOY : RUE DU GLEYSIA 64530 GER
- DISTRILO : 19 AV DE NARBONNE 11220 SAINT-LAURENT-DE-LA-CABRERISSE
- EURL MICHEL GOURONNEC : 29 RUE NATIONALE 35190 SAINT-DOMINEUC
- EUROPRIX SARL : RES BEAUCHAMPS 45100 ORLEANS
- JIP : 11 CHE DE LA ROYE DU HAN 88470 LA SALLE
- L'EPICERIE DES ILES : 18 RUE DE TREGUIER 22700 LOUANNEC
- LE POTAGER : 135 BD ALBERT SCHWEITZER 62110 HENIN-BEAUMONT
- MENIL DISTRIBUTION : 102 RUE DE MENILMONTANT 75020 PARIS 20
- NORALEAD : 92 BD RICHARD LENOIR 75011 PARIS 11
- PEGGY BOURGEOIS : 8 RUE NORMIER SIMON 89390 RAVIERES
- SAINT REMI DISTRIBUTION : 17 RUE VOLTAIRE 51100 REIMS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SUPERMONT- AL KOUDSI KINAN : 9 RUE DES MARGUERITES 94400 VITRY-SUR-SEINE
- GAIDA SOUHA : 7 RUE PARMENTIER 94400 VITRY-SUR-SEINE
- GALLIOT GEORGES : 61 RUE CARPEAUX 94400 VITRY-SUR-SEINE
- GORJAT PHILIPPE : 38 RUE PASTEUR 94400 VITRY-SUR-SEINE
- NECER YOUSSEF : 101 RUE DE CHOISY 94400 VITRY-SUR-SEINE
- PASCOAL RUI : 150 RUE GABRIEL PERI 94400 VITRY-SUR-SEINE
- TAIB SAMIRE : 3 RUE SAINT GERMAIN 94400 VITRY-SUR-SEINE
- DOUNYA TRANSPORTS : 9 VOIE ALPHONSE DAUDET 94400 VITRY-SUR-SEINE
- MAMA PRODUCTIONS : 45 AV DU COLONEL FABIEN 94400 VITRY-SUR-SEINE
- PHASEO : 109 RUE ANSELME RONDENAY 94400 VITRY-SUR-SEINE
- RISHNA : 40 RUE DU GEN MALLERET JOINVILLE 94400 VITRY-SUR-SEINE
- SCI CEVENNES : 70 RUE AUBER 94400 VITRY-SUR-SEINE
- SCI KDL : 24 RUE DE LA FERME 94400 VITRY-SUR-SEINE
- SYND COPR 15 AV DANIEL CASANOVA : 15 AV DANIELLE CASANOVA 94400 VITRY-SUR-SEINE
- ZITA CONSEIL : 8 RUE COLETTE 94400 VITRY-SUR-SEINE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SUPERMONTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives