JMC
Présentation générale de JMC
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société JMC et ses dirigeants.
Immatriculation
La société JMC est situé au 48 AV DU GENERAL LECLERC 94700 MAISONS-ALFORT
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 19 février 1990 et qui est immatriculée sous le numéro 353707623 au greffe de
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 125 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.46Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.46Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques), les activités sont :
- - le commerce de gros de produits pharmaceutiques et médicaux
Chiffre d’affaire
JMC à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 765 085.00 € pour un résultat de -5 584.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
JMC est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si JMC est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR14353707623
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à JMC de part son activité de 46.46Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques) sont :
- 00176 : Industrie pharmaceutique (41.8% des salariés)
- 01621 : Répartition pharmaceutique (20.3% des salariés)
- 01555 : Fabrication commerce produits pharmaceutiques (12.4% des salariés)
- 00635 : Négoce en fournitures dentaires (4% des salariés)
- 01982 : Négoce et services médico-techniques (3.7% des salariés)
- 00044 : Industries chimiques (3.1% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (2.8% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (2.5% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.7% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.4% des salariés)
- 00804 : VRP (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société JMC
- 2009-04-28 : Président du conseil d'administration et directeur général : CORNEBOIS Jean Michel modification le 20 Janvier 2005. Administrateur : TRIBOUILLARD LILIANE EPOUSE CORNEBOIS. Commissaire aux comptes suppléant : CRUCHET Guy en fonction le 10 Octobre 2001. Commissaire aux comptes titulaire : SARL AU DAS CO en fonction le 20 Janvier 2005. Administrateur : JOURDAN Michel en fonction le 16 Avril 2009.
- 2011-11-23 : Président : CORNEBOIS Jean Michel modification le 15 Novembre 2011
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société JMC et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | JMC |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 353707623 00024 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1990-02-19 : lundi 19 février 1990 |
Activité principale de l'unité légale | 46.46Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de biens domestiques |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en produits pharmaceutiques, vendeur de produits pharmaceutiques en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de JMC- CO
2019 | 919 454.00 | 723 177.00 |
2018 | 196 277.00 | 612 089.00 |
2019 | 125 000.00 |
2018 | 125 000.00 |
2019 | -6 664.00 |
2018 | -8 531.00 |
2019 | 723 177.00 |
2018 | 612 089.00 |
2019 | 765 085.00 | 765 085.00 |
2018 | 739 091.00 |
2019 | -5 584.00 |
2018 | -9 541.00 |
2019 | -6 664.00 |
2018 | -8 531.00 |
2019 | 646 455.00 |
2018 | 646 455.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société JMC- mardi 26 août 2008: Depot des comptes
- mardi 10 mars 2009: Vente
Bodacc A publié le 12/02/2009Annonce n° 937 N° RCS : 353707623 - Dénomination : J. M. C. 3-5 avenue Jean Jaurès 94340 Joinville le Pont vente et location de matériel médical. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : - Categorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale - Journal : Journal spécial des sociétés françaises par actions - Opposition : Au Mandataire Cabinet FIDAL - Immeuble Le Pascal 1-9 Rue Charles de Gaulle 94007 CRETEIL Cedex pour la validité et pour la correspondance - Origine : Achat d'un fonds de commerce
- mardi 28 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090082 publié le 28/04/2009Annonce n° 2174 N° RCS : 353707623 - Dénomination : J. M. C. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration et directeur général : CORNEBOIS Jean Michel modification le 20 Janvier 2005. Administrateur : TRIBOUILLARD LILIANE EPOUSE CORNEBOIS. Commissaire aux comptes suppléant : CRUCHET Guy en fonction le 10 Octobre 2001. Commissaire aux comptes titulaire : SARL AU DAS CO en fonction le 20 Janvier 2005. Administrateur : JOURDAN Michel en fonction le 16 Avril 2009. - Modification : Modification de représentant.
- lundi 24 août 2009: Depot des comptes
- lundi 22 novembre 2010: Depot des comptes
- mercredi 23 novembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110226 publié le 23/11/2011Annonce n° 2775 N° RCS : 353707623 - Dénomination : J. M. C. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : CORNEBOIS Jean Michel modification le 15 Novembre 2011 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- lundi 05 décembre 2011: Depot des comptes
- lundi 09 juillet 2012: Depot des comptes
- vendredi 02 août 2013: Depot des comptes
- lundi 25 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 20 août 2015: Depot des comptes
- jeudi 26 janvier 2017: Depot des comptes
- mercredi 25 octobre 2017: Depot des comptes
- jeudi 28 novembre 2019: Depot des comptes
- jeudi 28 novembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société JMC- vendredi 25 décembre 1992 : Fermé
26 RUE RASPAIL 94700 MAISONS-ALFORT - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
48 AV DU GENERAL LECLERC 94700 MAISONS-ALFORT - dimanche 31 décembre 2017 : Fermé
3 AV JEAN JAURES 94340 JOINVILLE-LE-PONT
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société JMC- AGITO MEDICAL A S : BEJLERHOLM 3A
- DISTRI-LAB : 16 RUE AMBROISE CROIZAT 97441 SAINTE-SUZANNE
- GROUPE MEDICAL LAENNEC : 29 AV DE LA GARE 95150 TAVERNY
- HEMOSONICS INTERNATIONAL : 3 ALL THERESA 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- HIPPOCAMP-E : 32 CHE DE MAISON NEUVE 33370 SALLEBOEUF
- KENDEYA FOURNITURES : 60 BD DE BEZONS 78500 SARTROUVILLE
- LEASY INTERNATIONAL LIMITED : 34 RUE BLOMET 75015 PARIS 15
- LUERIS MEDICAL TECH : 28 AV JEAN LAVILLE 71300 MONTCEAU-LES-MINES
- NLS1PHARMA AG : BREITENWEG 10
- OMRON SANTE FRANCE : 3 PL DE LA GARE 94130 NOGENT-SUR-MARNE
- OMT INTERNATIONAL : 94 CRS DU MEDOC 33300 BORDEAUX
- PHARDIAG LIMITED : SHANNON INDUSTRIAL ESTATE
- SMILERS ORTHO : 305 ALL DE CRAPONNE 13300 SALON-DE-PROVENCE
- SOCIETE D ASSISTANCE ET DISTRIBUTION DES EQUIPEMENTS MEDICAUX SADEM : 34 RUE FAIDHERBE 93360 NEUILLY-PLAISANCE
- STANDBIKE : 131 CRS ALBERT THOMAS 69003 LYON 3EME
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société JMC- BOUKAIBA ABDERAZIK : 52 RUE CARNOT 94700 MAISONS-ALFORT
- CAUX HERVE : 74 AV GEORGES CLEMENCEAU 94700 MAISONS-ALFORT
- KOMENDA--MONCHAMP SARAH : 9 RUE ROUGET DE L ISLE 94700 MAISONS-ALFORT
- MODE MUFID : 19 AV DE LA REPUBLIQUE 94700 MAISONS-ALFORT
- SABBAH AUGUSTE : 5 RUE DE TURIN 94700 MAISONS-ALFORT
- ZERBIB JESSICA : 4 ALL DES CAVALIERS 94700 MAISONS-ALFORT
- ARCHITECTURE AMENAGEMENT ET MAITRISE D OEUVRE : 13 RUE CHABERT 94700 MAISONS-ALFORT
- BSPN : 63 RUE VICTOR HUGO 94700 MAISONS-ALFORT
- CASES D'HISTOIRE : 65 AV DU GENERAL LECLERC 94700 MAISONS-ALFORT
- ENTREPRISE LOPES : 8 RUE MOLIERE 94700 MAISONS-ALFORT
- LE CONCORDE : 11 RUE DU CAPITAINE R DEPLANQUE 94700 MAISONS-ALFORT
- ORGANSKI PODRUM FRANCE : 5 RUE DES ALOUETTES 94700 MAISONS-ALFORT
- REMS : 122 RUE JEAN JAURES 94700 MAISONS-ALFORT
- SANTE MONTALEAU : 165 AV DU GENERAL LECLERC 94700 MAISONS-ALFORT
- WAVYS : 82 AV DE LA REPUBLIQUE 94700 MAISONS-ALFORT
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société JMCRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives