SOGESOL
Présentation générale de SOGESOL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOGESOL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOGESOL est situé au 19 RUE SADI CARNOT 94880 NOISEAU
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 11 juin 1990 et qui est immatriculée sous le numéro 378710586 au greffe de
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 168 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.33Z ( Travaux de revêtement des sols et des murs)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de revêtement des sols et des murs
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.33Z (Travaux de revêtement des sols et des murs), les activités sont :
- - la pose dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
- - moquettes et revêtements de sols en linoléum, y compris en caoutchouc ou en matières plastiques
- - papiers peints
- - parquets et autres revêtements de sols en bois, revêtements muraux en bois
- - revêtements de sols et de murs en granito, en marbre, en granit ou en ardoise
- - revêtements muraux ou carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille ; installation de poêles en céramique
Chiffre d’affaire
SOGESOL à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 3 796 779.00 € pour un résultat de 30 971.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
SOGESOL est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SOGESOL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR64378710586
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOGESOL de part son activité de 43.33Z ( Travaux de revêtement des sols et des murs) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (47.2% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (38.5% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (6.7% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOGESOL
- 2009-02-28 : Gérant : DOS SANTOS LOPES Alberto Manuel modification le 13 Octobre 2004. Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE AREC en fonction le 09 Février 2005. Commissaire aux comptes suppléant : NOULEZ Richard en fonction le 17 Février 2009.
- 2013-03-22 : Gérant : DOS SANTOS LOPES Alberto Manuel modification le 13 Octobre 2004 Commissaire aux comptes suppléant : FNP SAINT MAUR en fonction le 14 Mars 2013 Commissaire aux comptes titulaire : CR EXPERTISE en fonction le 14 Mars 2013
- 2014-10-19 : Gérant : DOS SANTOS LOPES Alberto Manuel modification le 13 Octobre 2004 Commissaire aux comptes titulaire : FNP SAINT MAUR modification le 09 Octobre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : DEVILLIERS Pascal en fonction le 09 Octobre 2014
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOGESOL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOGESOL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 378710586 00025 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1990-06-11 : lundi 11 juin 1990 |
Activité principale de l'unité légale | 43.33Z : Travaux de revêtement des sols et des murs |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux de finition |
Activite | Travaux de revêtement des sols et des murs |
Synonyme | revêtement sols, revêtement murs, carreleur, poseur de revêtement, solier, moquettiste, parqueteur |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOGESOL- CO
2019 | 2 860 905.00 | 2 595 951.00 |
2018 | 264 954.00 |
2019 | 168 000.00 |
2018 |
2019 | 35 028.00 |
2018 |
2019 | 2 595 951.00 |
2018 |
2019 | 3 796 779.00 | 3 796 779.00 |
2018 |
2019 | 30 971.00 |
2018 |
2019 | 35 028.00 |
2018 |
2019 | 1 157 388.00 |
2018 | 1 157 388.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOGESOL- jeudi 13 mars 2008: Depot des comptes
- samedi 28 février 2009: Modification
Bodacc B n°20090041 publié le 28/02/2009Annonce n° 6079 N° RCS : 378710586 - Dénomination : SOGESOL SOCIETE GENERALE DE SOL INDUSTRIEL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DOS SANTOS LOPES Alberto Manuel modification le 13 Octobre 2004. Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE AREC en fonction le 09 Février 2005. Commissaire aux comptes suppléant : NOULEZ Richard en fonction le 17 Février 2009. - Modification : Modification de représentant.
- mardi 03 mars 2009: Depot des comptes
- lundi 12 avril 2010: Depot des comptes
- mardi 15 mars 2011: Depot des comptes
- lundi 19 mars 2012: Depot des comptes
- vendredi 22 mars 2013: Modification
Bodacc B n°20130058 publié le 22/03/2013Annonce n° 2279 N° RCS : 378710586 - Dénomination : SOGESOL SOCIETE GENERALE DE SOL INDUSTRIEL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DOS SANTOS LOPES Alberto Manuel modification le 13 Octobre 2004 Commissaire aux comptes suppléant : FNP SAINT MAUR en fonction le 14 Mars 2013 Commissaire aux comptes titulaire : CR EXPERTISE en fonction le 14 Mars 2013 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 08 juillet 2013: Depot des comptes
- samedi 05 avril 2014: Depot des comptes
- dimanche 19 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140201 publié le 19/10/2014Annonce n° 2170 N° RCS : 378710586 - Dénomination : SOGESOL SOCIETE GENERALE DE SOL INDUSTRIEL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DOS SANTOS LOPES Alberto Manuel modification le 13 Octobre 2004 Commissaire aux comptes titulaire : FNP SAINT MAUR modification le 09 Octobre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : DEVILLIERS Pascal en fonction le 09 Octobre 2014 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 14 mars 2015: Depot des comptes
- mardi 16 février 2016: Depot des comptes
- mercredi 01 mars 2017: Depot des comptes
- mardi 27 février 2018: Depot des comptes
- mardi 12 février 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOGESOL- mardi 23 juin 1998 : Fermé
14 RUE DUVIVIER 75007 PARIS 7 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
19 RUE SADI CARNOT 94880 NOISEAU
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOGESOL- BORDENIUC PETRU : 29 AV GAMBETTA 91800 BRUNOY
- CARIBEAUX-LABAUME BENOIT : 33 AV DE SAINT GERMAIN 78160 MARLY-LE-ROI
- HAVAS MELANIE : CHENNEVIERE SUR LES VALLEES 61430 ATHIS-VAL DE ROUVRE
- POLAT FAIK : 9 RUE CLAUDE DEBUSSY 25200 MONTBELIARD
- RENAULT ALEXANDRA : RUE PABLO CASALS 02300 CHAUNY
- ZGODA MIROSLAW : 10 BD CIRCULAIRE 93420 VILLEPINTE
- ANTONY TRAVAUX : 286 CHE DU CLOS 13390 AURIOL
- COLOMIERS SERVICES : 4 RUE DE CAULET 31300 TOULOUSE
- DCR CARRELAGE : 5 PAS DES GRANDES TERRES 69520 GRIGNY
- LES ALLEES CONCARNOISES : KERCORRE 29900 CONCARNEAU
- MEGA CARRELAGE : 89 RUE HENRI BARBUSSE 93300 AUBERVILLIERS
- R D DECORATION : 94 AV GAMBETTA 93190 LIVRY-GARGAN
- SARL FCRFBT DESIGN : 43 RUE CHARLES DE GAULLE 95170 DEUIL-LA-BARRE
- SARL IVANOV : 8 RUE DE L'UKRAINE 31100 TOULOUSE
- SISSI : 65 AV DE LA REPUBLIQUE 93300 AUBERVILLIERS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOGESOL- ALI ZADEH SHAHABDDIN : 10 RUE HECTOR BERLIOZ 94880 NOISEAU
- BAROIN MARIANNE : 66 RUE D ESTIENNE D ORVES 94880 NOISEAU
- BESSIERE EVA : 4 RUE SADI CARNOT 94880 NOISEAU
- GROUSSET CLEMENT : 14 RUE JEAN MOULIN 94880 NOISEAU
- JORGE DIAMANTINO : 19 RUE EDOUARD BRANLY 94880 NOISEAU
- MARTIN SEBASTIEN : 3 AV PIERRE MENDES FRANCE 94880 NOISEAU
- A.M.G. ATELIER DE MENUISERIE GENERALE : 9 RUE SADI CARNOT 94880 NOISEAU
- FLJC : 4 RUE DU PRESIDENT JF KENNEDY 94880 NOISEAU
- INSTALL'ELEC : 19 RUE EDOUARD BRANLY 94880 NOISEAU
- OUTILS EXPRESS94 : 22 RUE SADI CARNOT 94880 NOISEAU
- PHILAMON'ART : 9 ALL DE LA PETITE PLAINE 94880 NOISEAU
- PRISME SECURITE INFORMATIQUE : 37 RUE DU PRESIDENT JF KENNEDY 94880 NOISEAU
- SCI JMBXE : 7 RUE LEON BLUM 94880 NOISEAU
- SCI SAVAZ : 11 RUE JEAN MOULIN 94880 NOISEAU
- WS CONSULTANTS : 3 RTE DE LA QUEUE EN BRIE 94880 NOISEAU
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOGESOLRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives