TRANSDEV COMPAGNIE AXONAISE
Présentation générale de TRANSDEV COMPAGNIE AXONAISE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société TRANSDEV COMPAGNIE AXONAISE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société TRANSDEV COMPAGNIE AXONAISE est situé au 29 AV DU GENERAL DE GAULLE 02100 SAINT-QUENTIN
C'est une grande entreprise qui a été crée le dimanche 01 juillet 1990 et qui est immatriculée sous le numéro 379294010 au greffe de
Elle emploie avec 50 à 99 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 689 108,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 49.39B ( Autres transports routiers de voyageurs)
L'activité déclarée au greffe est : Autres transports routiers de voyageurs
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 49.39B (Autres transports routiers de voyageurs), les activités sont :
- - l'organisation d'excursions en autocars
- - la location d'autocars avec conducteur à la demande
- - les autres services occasionnels de transport routiers à la demande
- - les autres transports routiers de passagers :
- - les circuits touristiques urbains par car
Mais exclus
- - le transport en ambulance (cf86.90A)
Chiffre d’affaire
TRANSDEV COMPAGNIE AXONAISE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 6 422 109.00 € pour un résultat de -229 456.00 € grace à 3 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
TRANSDEV COMPAGNIE AXONAISE est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si TRANSDEV COMPAGNIE AXONAISE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR68379294010
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à TRANSDEV COMPAGNIE AXONAISE de part son activité de 49.39B ( Autres transports routiers de voyageurs) sont :
- 00016 : Transports routiers (92.2% des salariés)
- 01424 : Transports publics urbains de voyageurs (4.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- destot, vincent christian
- ernst & young et autres
- julhes, philippe fabien,
- petiet, maxime
Les modifications survenues dans l'administration de la société TRANSDEV COMPAGNIE AXONAISE
- 2014-01-08 : modification du Président Guenet, Stéphane Lucien Louis Marcel, nomination du Président : Julhes, Philippe Fabien
- 2015-12-11 : Président partant : Julhes, Philippe Fabien, nomination du Président : Destot, Vincent Christian
- 2020-11-12 : Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG ET AUTRES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Petiet, Maxime
Les autres mandats des administrateurs
- destot, vincent christian :
- 2019-09-04 : TRANSDEV BEAUVAISIS MOBILITES (814066494)
- 2019-08-08 : TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS (478468028)
- 2015-12-17 : ATRIOM DU BEAUVAISIS (492728753)
- 2015-12-13 : ATRIOM DU COMPIEGNOIS (507653186)
- 2015-12-13 : CABARO (526120191)
- 2015-12-08 : AUTOCARS DE L'AVESNOIS (447220344)
- ernst & young et autres :
- 2021-02-02 : CANNET DISTRIBUTION (419979802)
- 2021-02-02 : LA BASTIDE DE LA TOURNE (377552377)
- 2021-02-02 : BFORBANK (509560272)
- 2021-01-31 : SNC TOULON METROPOLITAIN (802579961)
- 2021-01-31 : SAS ROURET INVESTISSEMENT (441581030)
- 2021-01-31 : CRH Services (824622997)
- 2021-01-31 : SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT DU BASSIN D'ARCACHON (789945409)
- 2021-01-31 : IHM TECHNOLOGIES (492854773)
- 2021-01-29 : ENGIE (542107651)
- 2021-01-28 : INTEL CORPORATION SAS (302456199)
- 2021-01-28 : MINIMARCHÉ PUTEAU (525201091)
- 2021-01-27 : ROYAN EAU ET ENVIRONNEMENT (521630731)
- 2021-01-26 : JURITRAVAIL (531550333)
- 2021-01-26 : FINADIS (815006465)
- 2021-01-26 : SOCIETE GENERALE SCF (479755480)
- 2021-01-22 : HOLDING GRAND OUEST (820261568)
- 2021-01-21 : SOCAMED (380815928)
- 2021-01-21 : GENEBANQUE (327479069)
- 2021-01-20 : FRAIKIN FRANCE (343862652)
- 2021-01-20 : EVTRONIC (500494984)
- petiet, maxime :
- 2011-05-29 : SOCIETE D'EXPLOITATION SPORTS ET EVENEMENTS (379538440)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société TRANSDEV COMPAGNIE AXONAISE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | TRANSDEV COMPAGNIE AXONAISE |
Dénomination usuelle de l'unité légale | C.S.T. |
Sigle de l'unité légale | CSQT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 379294010 00028 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1990-07-01 : dimanche 01 juillet 1990 |
Activité principale de l'unité légale | 49.39B : Autres transports routiers de voyageurs |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Transports et entreposage |
Sous section | Transports terrestres et transport par conduites |
Division | Autres transports terrestres de voyageurs |
Activite | Autres transports routiers de voyageurs |
Synonyme | autocar, car, société de transport routier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de TRANSDEV COMPAGNIE AXONAISE- CO
2019 | 3 914 475.00 | 1 883 462.00 |
2018 | 2 031 013.00 | 2 259 531.00 |
2019 | 689 108.00 |
2018 | 689 108.00 |
2019 | -178 419.00 |
2018 | -318 090.00 |
2019 | 1 883 462.00 |
2018 | 2 259 531.00 |
2019 | 6 422 109.00 | 6 518 477.00 |
2018 | 96 368.00 | 6 268 825.00 |
2019 | -229 456.00 |
2018 | -557 859.00 |
2019 | -178 419.00 |
2018 | -318 090.00 |
2019 | 1 546 105.00 |
2018 | 1 546 105.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société TRANSDEV COMPAGNIE AXONAISE- mardi 14 octobre 2008: Depot des comptes
- jeudi 17 septembre 2009: Depot des comptes
- mardi 22 septembre 2009: Vente
Bodacc A publié le 01/09/2009Annonce n° 612 N° RCS : 379294010 - Dénomination : COMPAGNIE SAINT QUENTINOISE DE TRANSPORT Saint Sulpice 80400 Ham Exploitation de lignes interurbaines de transports de voyageurs de l'Aisne et de la Somme - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 689107.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : PICARDIE LA GAZETTE - Opposition : Adresse du fonds vendu pour la validité et à l' adresse des sièges sociaux respectifs des deux parties pour la correspondance - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 68.001,00 EUR
- vendredi 03 septembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 09 septembre 2011: Depot des comptes
- samedi 08 septembre 2012: Depot des comptes
- mardi 23 juillet 2013: Depot des comptes
- mercredi 08 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140005 publié le 08/01/2014Annonce n° 7 N° RCS : 379294010 - Dénomination : COMPAGNIE SAINT-QUENTINOISE DE TRANSPORTS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 689107 EUR - Administration : modification du Président Guenet, Stéphane Lucien Louis Marcel, nomination du Président : Julhes, Philippe Fabien - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- lundi 14 septembre 2015: Depot des comptes
- vendredi 11 décembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150239 publié le 11/12/2015Annonce n° 67 N° RCS : 379294010 - Dénomination : COMPAGNIE SAINT-QUENTINOISE DE TRANSPORTS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 689107 EUR - Administration : Président partant : Julhes, Philippe Fabien, nomination du Président : Destot, Vincent Christian - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 30 août 2016: Depot des comptes
- mercredi 20 septembre 2017: Depot des comptes
- vendredi 17 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 14 mars 2019: Modification
Bodacc B n°20190052 publié le 14/03/2019Annonce n° 40 N° RCS : 379294010 - Dénomination : TRANSDEV COMPAGNIE AXONAISE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 689107 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination et le sigle
- vendredi 09 août 2019: Depot des comptes
- dimanche 08 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200218 publié le 08/11/2020Annonce n° 30 N° RCS : 379294010 - Dénomination : TRANSDEV COMPAGNIE AXONAISE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 205000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- jeudi 12 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200220 publié le 12/11/2020Annonce n° 25 N° RCS : 379294010 - Dénomination : TRANSDEV COMPAGNIE AXONAISE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 205000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG ET AUTRES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Petiet, Maxime - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société TRANSDEV COMPAGNIE AXONAISE- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
1 RUE DU VIVIER 02100 SAINT-QUENTIN - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
29 AV DU GENERAL DE GAULLE 02100 SAINT-QUENTIN - lundi 01 janvier 2007 : FIMCAR Fermé
7 FG DE REIMS 51170 FISMES - mardi 01 janvier 2008 : Fermé
11 RUE LAURENT DE LYONNE 02100 SAINT-QUENTIN - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
ZONE INDUSTRIELLE 02200 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN - vendredi 30 novembre 2018 : FIMCAR Fermé
RTE NATIONALE 51170 FISMES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société TRANSDEV COMPAGNIE AXONAISE- FLOREZ PATINO JOHAN SEBASTIAN : 23 RUE DES POISSONNIERS 75018 PARIS 18
- FURDUI ILIE : 4 RUE DANIELLE CASANOVA 93300 AUBERVILLIERS
- HAMON LUDIVINE : 17 RUE REGNARD 91410 DOURDAN
- LAMBERT FREDERICK : 13 RUE VAUBECOUR 69002 LYON 2EME
- M'BOUKOU-YMA MENH BORGIA : 11 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS 15
- RICORDEAU YANN : 30 RUE DE LA SARRE 63118 CEBAZAT
- SOUPRAYEN KEN : ROUTHIERS 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU
- AMJ CAB : 11 AV MARC SANGNIER 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
- ATPS COMPANY : 5 RUE DE MAIDSTONE 60000 BEAUVAIS
- CALVANO VOYAGES : 3 RUE DE LA ROQUE 34270 VACQUIERES
- HERMES PARIS VTC : 119 RUE DE COLOMBES 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- RHONE ASSISTANCE : 7 RUE JAVELOT 69120 VAULX-EN-VELIN
- SARL LE PETIT TRAIN DE BREHAT : 5 GARDEN AR GOSQUER 22620 PLOUBAZLANEC
- V T CARS : 1 PL DE LA TOURNELLE 92250 LA GARENNE-COLOMBES
- WHITERIDES : CHEMIN DES VERNETTES 73210 PEISEY-NANCROIX
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société TRANSDEV COMPAGNIE AXONAISE- BOURGHOL BASSAM : 3 BD HENRI MARTIN 02100 SAINT-QUENTIN
- BURIAN LIVIU : 4 RUE DU PRESIDENT J F KENNEDY 02100 SAINT-QUENTIN
- DUFOUR NICOLAS : 3 CHE DE LEHAUCOURT 02100 SAINT-QUENTIN
- JARROUDI BRAHIM : 12 RUE D ISSENGHIEN 02100 SAINT-QUENTIN
- LEGRAND RAYMOND : 87 RUE EMILE ZOLA 02100 SAINT-QUENTIN
- MERCIER FANNY : 76 BD RICHELIEU 02100 SAINT-QUENTIN
- OH IN YAE : 11 RUE DES ARCHERS 02100 SAINT-QUENTIN
- PLANCHON JACQUES : 56 BD ROOSEVELT 02100 SAINT-QUENTIN
- TARGET FRANCOISE : 210 RUE D EPARGNEMAILLES 02100 SAINT-QUENTIN
- ASSOCIATION CENTRE DENTAIRE KENNEDY : 66 RUE DU PRESIDENT J F KENNEDY 02100 SAINT-QUENTIN
- ASSOCIATION LES FETES DU BOUFFON : 68 RUE DE BAUDREUIL 02100 SAINT-QUENTIN
- CONTROLE TECHNIQUE DELATTRE : 9 RUE SAINT-QUENTIN 02100 NEUVILLE-SAINT-AMAND
- INDIVISION DODEUIL LOUIS : 1 RUE ANTOINE LECUYER 02100 SAINT-QUENTIN
- OSASS : 12 RUE D AUMALE 02100 SAINT-QUENTIN
- RESTAURANT ISTANBUL : 2 AV PIERRE CHOQUART 02100 SAINT-QUENTIN
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société TRANSDEV COMPAGNIE AXONAISERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives