ETABLISSEMENTS BENTO
Présentation générale de ETABLISSEMENTS BENTO
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ETABLISSEMENTS BENTO et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ETABLISSEMENTS BENTO est situé au 9 ALL VERTE 94440 VILLECRESNES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 janvier 1991 et qui est immatriculée sous le numéro 380467142 au greffe de
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 300 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.11Z ( Travaux de démolition)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de démolition
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.11Z (Travaux de démolition), les activités sont :
- - la démolition d'immeubles et d'autres constructions
- - les travaux de démolition d'ouvrages de génie civil y compris les chaussées
Chiffre d’affaire
ETABLISSEMENTS BENTO à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 1 299 123.00 € pour un résultat de 71 799.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
ETABLISSEMENTS BENTO est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si ETABLISSEMENTS BENTO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR13380467142
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ETABLISSEMENTS BENTO de part son activité de 43.11Z ( Travaux de démolition) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (45.2% des salariés)
- 01702 : Travaux publics ouvriers (17% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (11.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (11.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (4.4% des salariés)
- 02614 : Travaux publics ETAM (1.9% des salariés)
- 00637 : Industries et commerce de la récupération (1.8% des salariés)
- 02409 : Travaux publics cadres (1.5% des salariés)
- 00087 : Industries de carrières et de matériaux ouvriers (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (4.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ETABLISSEMENTS BENTO
- 2010-02-21 : Directeur général : MENDES ANTUNES Maria modification le 09 Février 2010 Commissaire aux comptes titulaire : CRUCHET GUY Commissaire aux comptes suppléant : CHEVALIER LUC Président : BENTO Philippe en fonction le 09 Février 2010
- 2011-05-08 : Président : BENTO Philippe en fonction le 09 Février 2010 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT WILSON en fonction le 29 Avril 2011 Commissaire aux comptes suppléant : AUDIREV en fonction le 29 Avril 2011
- 2021-01-20 : Président : BENTO Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT WILSON ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIREV
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ETABLISSEMENTS BENTO et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ETABLISSEMENTS BENTO |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 380467142 00036 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1991-01-01 : mardi 01 janvier 1991 |
Activité principale de l'unité légale | 43.11Z : Travaux de démolition |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Démolition et préparation des sites |
Activite | Travaux de démolition |
Synonyme | démolition, travaux de démolition |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ETABLISSEMENTS BENTO- CO
2018 | 1 592 669.00 | 1 254 766.00 |
2017 | 337 904.00 | 1 289 923.00 |
2018 | 300 000.00 |
2017 | 300 000.00 |
2018 | 66 952.00 |
2017 | 49 760.00 |
2018 | 1 254 766.00 |
2017 | 1 289 923.00 |
2018 | 1 299 123.00 | 1 299 123.00 |
2017 | 987 381.00 |
2018 | 71 799.00 |
2017 | 39 598.00 |
2018 | 66 952.00 |
2017 | 49 760.00 |
2018 | 607 608.00 | 38 806.00 |
2017 | 568 802.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ETABLISSEMENTS BENTO- mardi 26 août 2008: Depot des comptes
- lundi 04 janvier 2010: Depot des comptes
- dimanche 21 février 2010: Modification
Bodacc B n°20100036 publié le 21/02/2010Annonce n° 3165 N° RCS : 380467142 - Dénomination : ETABLISSEMENTS BENTO - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : MENDES ANTUNES Maria modification le 09 Février 2010 Commissaire aux comptes titulaire : CRUCHET GUY Commissaire aux comptes suppléant : CHEVALIER LUC Président : BENTO Philippe en fonction le 09 Février 2010 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 28 avril 2010: Modification
Bodacc B n°20100082 publié le 28/04/2010Annonce n° 1701 N° RCS : 380467142 - Dénomination : ETABLISSEMENTS BENTO - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- jeudi 28 octobre 2010: Depot des comptes
- dimanche 08 mai 2011: Modification
Bodacc B n°20110090 publié le 08/05/2011Annonce n° 3116 N° RCS : 380467142 - Dénomination : ETABLISSEMENTS BENTO - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BENTO Philippe en fonction le 09 Février 2010 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT WILSON en fonction le 29 Avril 2011 Commissaire aux comptes suppléant : AUDIREV en fonction le 29 Avril 2011 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 15 novembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 19 octobre 2012: Depot des comptes
- lundi 25 novembre 2013: Depot des comptes
- dimanche 16 février 2014: Modification
Bodacc B n°20140033 publié le 16/02/2014Annonce n° 1830 N° RCS : 380467142 - Dénomination : ETABLISSEMENTS BENTO démolitions terrassements travaux publics location de matériels, entreprise générale de bâtiment, transports publics routiers de marchandises avec conducteurs, le transport de déchets non toxiques. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- samedi 13 décembre 2014: Depot des comptes
- mardi 05 mars 2019: Depot des comptes
- mardi 05 mars 2019: Depot des comptes
- mardi 05 mars 2019: Depot des comptes
- vendredi 25 octobre 2019: Depot des comptes
- mercredi 20 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210013 publié le 20/01/2021Annonce n° 3614 N° RCS : 380467142 - Dénomination : ETABLISSEMENTS BENTO Démolitions terrassements travaux publics location de matériels, entreprise générale de bâtiment, transports publics routiers de marchandises avec conducteurs, le transport de déchets non toxiques. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BENTO Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT WILSON ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIREV - Modification : transfert du siège social.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ETABLISSEMENTS BENTO- vendredi 02 avril 2010 : Fermé
80 RUE DE GRAVELLE 94700 MAISONS-ALFORT - dimanche 03 février 2013 : Ouvert
33 RUE DES INVESTISSEURS 91560 CROSNE - samedi 30 novembre 2013 : Ouvert
9 ALL VERTE 94440 VILLECRESNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ETABLISSEMENTS BENTO- BELEGU VILSON : 7 RUE MARECHAL FAYOLLE 54280 CHAMPENOUX
- BOUCLY PATRICK : 8 AV DU GAL DE GAULLE 92360 MEUDON
- CALONNE JEROME : 399 RUE NATIONALE 62290 NOEUX-LES-MINES
- COULIBALY BADRA : 2 RUE HENRI KOCH 94000 CRETEIL
- DEDIEU MICKAEL : 862 RTE DE LASSALLE 33210 PUJOLS-SUR-CIRON
- GLOAGUEN FABRICE : 21 LA NOE 44680 SAINT-MARS-DE-COUTAIS
- MEAS CHRISTOPHER : 5 RUE DE PRESSOIR 14280 SAINT-GERMAIN-LA-BLANCHE-HERBE
- VIVIER SYLVAIN : 2 RUE DU PUITS 50320 LA HAYE-PESNEL
- ASBEST ENVIRONNEMENT : 12 RUE CHARLES SCHWEITZER 67201 ECKBOLSHEIM
- AVMO : 2 AV HENRI BARBUSSE 93000 BOBIGNY
- ENTREPRISE AMPEN : ZAC DE LA NOVIALLE 63670 LA ROCHE-BLANCHE
- GRADEM : 76 BD RICHARD WALLACE 92800 PUTEAUX
- INNOV'CONSTRUCTION : 52 RUE DE NEGRENEYS 31200 TOULOUSE
- NZAU DECONSTRUCTION : 66 RTE DE SAINT LEU 93430 VILLETANEUSE
- SAS STC SOCIETE DE TRAVAUX DE CURAGE : 387 RTE DE DIEPPE 76250 DEVILLE-LES-ROUEN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ETABLISSEMENTS BENTO- CHARTON CELIA : 50 RUE PIERRE BEZANCON 94440 MAROLLES-EN-BRIE
- MONTEIRO ANTONY : 8 RUE DU CLOS SANTENOIS 94440 SANTENY
- NOKA ADRIAN : 37 RUE DES MARDELLES 94440 VILLECRESNES
- ABACO CONSEIL : 7 RUE DU PRESSOIR 94440 MAROLLES-EN-BRIE
- BEST PIZZA : 7 RUE DE LA PORTE DES BOIS 94440 MAROLLES-EN-BRIE
- BR & JER : 57 RUE DES BUCHERONS 94440 MAROLLES-EN-BRIE
- BRM CONSEIL : 12 RUE DES PASTOUREAUX 94440 MAROLLES-EN-BRIE
- FDV : 44 AV DE GROSBOIS 94440 MAROLLES-EN-BRIE
- JMH : 22 RUE DU REGARD 94440 SANTENY
- LCS : 50 RUE DE BRUNOY 94440 VILLECRESNES
- LES TAXIS CONVENTIONNES DU VAL DE MARNE : 14 RUE DE L ETOILE 94440 VILLECRESNES
- M.D.M. STAR INVESTMENTS : 4 RUE DES CORDELIERS 94440 MAROLLES-EN-BRIE
- PROSPECTION IMMOBILIER ASSISTANCE : 32 RUE DES DINANDIERS 94440 MAROLLES-EN-BRIE
- SCI ROGER : 15 RUE D YERRES 94440 VILLECRESNES
- SCI SCAR : 3 IMP DES BOUVREUILS 94440 VILLECRESNES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ETABLISSEMENTS BENTORéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives