SMILDE ALIMENTAIRE
Présentation générale de SMILDE ALIMENTAIRE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SMILDE ALIMENTAIRE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SMILDE ALIMENTAIRE est situé au 11 PRV DE ROTTERDAM 59777 LILLE
C'est une qui a été crée le mardi 01 janvier 1991 et qui est immatriculée sous le numéro 380550517 au greffe de
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 23 309 550,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
SMILDE ALIMENTAIRE à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -5 308.00 € grace à 0 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
SMILDE ALIMENTAIRE est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SMILDE ALIMENTAIRE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR72380550517
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SMILDE ALIMENTAIRE de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SMILDE ALIMENTAIRE
- 2008-01-17 : SAUZE (Jean-Paul) nom d'usage : SAUZE n'est plus commissaire aux comptes titulaire, MOTTIN (Christian) nom d'usage : MOTTIN déjà commissaires aux comptes suppléant, devient commissaire aux comptes titulaire.
- 2011-10-16 : Gérant : PRINCE Ronald Commissaire aux comptes titulaire : MOTTIN Christian Commissaire aux comptes suppléant : CABINET JEAN PAUL SAUZE
- 2012-04-18 : nomination du Président de la société : Prince, Ronald, Gérant partant : Prince, Ronald
- 2012-10-12 : modification du Commissaire aux comptes titulaire Mottin, Christian, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : BRUIJNSE EXPERT-COMPTABLE ET COMMISSAIRE AUX COMPTES
- 2015-03-12 : Président partant : Prince, Ronald, nomination du Liquidateur : Kremer, Kornelis Henderikus, Commissaire aux comptes titulaire partant : BRUIJNSE EXPERT-COMPTABLE ET COMMISSAIRE AUX COMPTES, Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET JEAN PAUL SAUZE
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SMILDE ALIMENTAIRE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SMILDE ALIMENTAIRE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 380550517 00037 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1991-01-01 : mardi 01 janvier 1991 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | C : Cessée |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SMILDE ALIMENTAIRE- CO
2016 | 23 810 414.00 | 479 537.00 |
2015 | 23 330 877.00 | 486 569.00 |
2016 | 23 309 550.00 |
2015 | 23 309 550.00 |
2016 | -5 514.00 |
2015 | 1 117.00 |
2016 | 479 537.00 |
2015 | 486 569.00 |
2016 | 4 205.00 |
2015 | 4 205.00 |
2016 | -5 308.00 |
2015 | -1 877.00 |
2016 | -5 514.00 |
2015 | 1 117.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SMILDE ALIMENTAIRE- jeudi 17 janvier 2008: Modification
Bodacc B n°20080011 publié le 17/01/2008Annonce n° 319 N° RCS : 380550517 - Dénomination : SMILDE ALIMENTAIRE non précisée - forme juridique : S.A.R.L. - capital : - Administration : SAUZE (Jean-Paul) nom d'usage : SAUZE n'est plus commissaire aux comptes titulaire, MOTTIN (Christian) nom d'usage : MOTTIN déjà commissaires aux comptes suppléant, devient commissaire aux comptes titulaire. - Modification : modification survenue sur l'administration lors de la formalité précédente MOTTIN (Christian) avait été indiqué Ú» partant Ú« de ses fonctions de commissaires aux comptes suppléant et remplacé par le Cabinet SAUZE (Jean-Paul)
- mardi 25 mars 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 25/03/2008N° RCS : 380550517 - Dénomination : SMILDE ALIMENTAIRE - Adresse : 2400 Tour Lille Europe 11 parvis de Rotterdam 59777 Euralille - Activité : l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le commerce, la transformation, la commercialisa- tion, la représentation et l'utilisation de toutes matières grasses animales et végétales fondues ou non margarine, pâtisserie industrielle - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1638000.00 EUR - Administration : Gérant : SMILDE Dirk. Commissaire aux comptes titulaire : MOTTIN Christian. Commissaire aux comptes suppléant : CABINET JEAN PAUL SAUZE.
- samedi 25 octobre 2008: Depot des comptes
- jeudi 24 septembre 2009: Depot des comptes
- mardi 12 octobre 2010: Depot des comptes
- dimanche 16 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110201 publié le 16/10/2011Annonce n° 822 N° RCS : 380550517 - Dénomination : SMILDE ALIMENTAIRE Activité de holding. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1638000.00 EUR - Administration : Gérant : PRINCE Ronald Commissaire aux comptes titulaire : MOTTIN Christian Commissaire aux comptes suppléant : CABINET JEAN PAUL SAUZE - Modification : Changement d'activité
- lundi 14 novembre 2011: Depot des comptes
- jeudi 17 novembre 2011: Vente
Bodacc A publié le 11/11/2011Annonce n° 629 N° RCS : - Dénomination : ROMI SMILFOOD B.V 2400 Tour Lille Europe 11 parvis de Rotterdam 59777 Euralille Vente de margarine, huiles et graisses. - forme juridique : Société de droit étranger - capital : 1315963.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Le Syndicat agricole - Opposition : pour la validité et la correspondance à l'adresse du fonds cédé. - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 20.000,00 EUR
- mercredi 18 avril 2012: Modification
Bodacc B n°20120076 publié le 18/04/2012Annonce n° 1138 N° RCS : 380550517 - Dénomination : SMILDE ALIMENTAIRE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 23309550 EUR - Administration : nomination du Président de la société : Prince, Ronald, Gérant partant : Prince, Ronald - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation), la forme juridique et l'administration
- lundi 08 octobre 2012: Depot des comptes
- vendredi 12 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120198 publié le 12/10/2012Annonce n° 457 N° RCS : 380550517 - Dénomination : SMILDE ALIMENTAIRE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 23309550 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire Mottin, Christian, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : BRUIJNSE EXPERT-COMPTABLE ET COMMISSAIRE AUX COMPTES - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 14 janvier 2014: Depot des comptes
- lundi 20 octobre 2014: Depot des comptes
- jeudi 12 mars 2015: Modification
Bodacc B n°20150050 publié le 12/03/2015Annonce n° 1228 N° RCS : 380550517 - Dénomination : SMILDE ALIMENTAIRE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 23309550 EUR - Administration : Président partant : Prince, Ronald, nomination du Liquidateur : Kremer, Kornelis Henderikus, Commissaire aux comptes titulaire partant : BRUIJNSE EXPERT-COMPTABLE ET COMMISSAIRE AUX COMPTES, Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET JEAN PAUL SAUZE - Modification : Dissolution de la société
- lundi 07 décembre 2015: Depot des comptes
- lundi 21 novembre 2016: Depot des comptes
- samedi 03 juin 2017: Depot des comptes
- mardi 30 janvier 2018: Radiation
Bodacc B publié le 30/01/2018N° RCS : 380550517 - Dénomination : SMILDE ALIMENTAIRE 11 parvis de Rotterdam 2400 Tour Lille Europe 59777 Euralille - forme juridique : Société par actions simplifiée - Radiaton du registre
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SMILDE ALIMENTAIRE- jeudi 01 juin 1995 : Fermé
PL JEAN JAURES 26100 ROMANS-SUR-ISERE - mercredi 02 janvier 2008 : Fermé
5 AV VICTOR HUGO 26100 ROMANS-SUR-ISERE - jeudi 09 novembre 2017 : Fermé
11 PRV DE ROTTERDAM 59777 LILLE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SMILDE ALIMENTAIRE- ABL GESTION : 105 RUE DES MONTS PANNEAUX 14650 CARPIQUET
- ASTL : 112 RUE GARIBALDI 69006 LYON 6EME
- B ET O PRODUCTION : 9 RUE BAHUT 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
- BG DEVELOPPEMENT : 16 GRANDE RUE 76490 RIVES-EN-SEINE
- EACH PARTNERS : 11 RUE TRONCHET 75008 PARIS 8
- FIBAPI : 45 RUE LOUIS ARMAND 13290 AIX-EN-PROVENCE
- GBH : ACAJOU 97232 LE LAMENTIN
- GRENELLE : 20 RTE DE SOGNOLLES 95540 MERY-SUR-OISE
- KERLEO : LD TRAINEBOIS 49610 SOULAINES-SUR-AUBANCE
- LC PATRIMOINE HOLDING : 6 RUE MESNIL 75116 PARIS 16
- LMITD SARL : CITE DILLON 97200 FORT-DE-FRANCE
- MOXON AND COMPANY PTY LTD : YERONGA 4104 BRISBANNE
- RG FINANCE : 4 RUE DES TROIS GLORIEUSES 42000 SAINT-ETIENNE
- SE.CA.DENT : 13 RUE VAUCHER 01100 OYONNAX
- SOMAG INVESTISSEMENTS : AV GEORGES CLEMENCEAU 47240 BON-ENCONTRE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SMILDE ALIMENTAIRE- DEBROISE REGIS : 213 BD DE TURIN 59777 LILLE
- BUSINESS PARK AMENAGEMENT : 594 AV WILLY BRANDT 59777 LILLE
- CUGNAUX CASSAGNERE : 594 AV WILLY BRANDT 59777 LILLE
- D I R A M E : 253 BD DE LEEDS 59777 LILLE
- DIVIDOM NORD DE FRANCE : 207 AV WILLY BRANDT 59777 LILLE
- FETIM GROUP FRANCE : 253 BD DE LEEDS 59777 LILLE
- FOSSE AU LAIT B2 : 594 AV WILLY BRANDT 59777 LILLE
- IBS PRECISION ENGINNEERING SARL : 67 RUE DE LUXEMBOURG 59777 LILLE
- LE CLOS D'ERQUINGHEM : 594 AV WILLY BRANDT 59777 LILLE
- PALM PARTICIPATIONS : 594 AV WILLY BRANDT 59777 LILLE
- S.C.I. MARAGOZ : 35 RUE DE PRAGUE 59777 LILLE
- SAS LYON BOILEAU 4 : 594 AV WILLY BRANDT 59777 LILLE
- SCCV FORGEVAL : 594 AV WILLY BRANDT 59777 LILLE
- SCI DU MAIL : 594 AV WILLY BRANDT 59777 LILLE
- SCI HARRISON : 135 PONT DES FLANDRES 59777 LILLE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SMILDE ALIMENTAIRERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives