SARL ADEROG
Présentation générale de SARL ADEROG
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SARL ADEROG et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SARL ADEROG est situé au 11 RUE VICTOR BASCH 02100 SAINT-QUENTIN
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 20 octobre 1990 et qui est immatriculée sous le numéro 380577684 au greffe de
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.19B ( Autres intermédiaires du commerce en produits divers)
L'activité déclarée au greffe est : Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.19B (Autres intermédiaires du commerce en produits divers), les activités sont :
Chiffre d’affaire
SARL ADEROG à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
SARL ADEROG est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SARL ADEROG est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR93380577684
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SARL ADEROG de part son activité de 46.19B ( Autres intermédiaires du commerce en produits divers) sont :
- 00043 : Commission courtage importation exportation (39.8% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (10.7% des salariés)
- 00804 : VRP (8.4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (8% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (2% des salariés)
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (2% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.3% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (24.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- do vale, etienne ;
- richet, jean-michel alfred
- richet, jean-michel alfred ;
- roger, jean-luc roger alain
Les modifications survenues dans l'administration de la société SARL ADEROG
- 2008-08-14 : Gérant : DO VALE Etienne
- 2019-07-28 : Gérant partant : Do Vale, Etienne ; nomination du Gérant : Richet, Jean-Michel Alfred
- 2020-12-18 : Gérant partant : Richet, Jean-Michel Alfred ; nomination du Gérant : Roger, Jean-Luc Roger Alain
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SARL ADEROG et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SARL ADEROG |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 380577684 00034 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1990-10-20 : samedi 20 octobre 1990 |
Activité principale de l'unité légale | 46.19B : Autres intermédiaires du commerce en produits divers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Intermédiaires du commerce de gros |
Activite | Autres intermédiaires du commerce en produits divers |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SARL ADEROGIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SARL ADEROG- jeudi 14 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080144 publié le 14/08/2008Annonce n° 19 N° RCS : 380577684 - Dénomination : ADEROG La prestation de services, achat, vente, dépôt, négociation, promotion de tous produits. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7622.45 EUR - Administration : Gérant : DO VALE Etienne - Modification : Changement de gérant
- samedi 23 août 2008: Depot des comptes
- vendredi 13 novembre 2009: Depot des comptes
- lundi 28 juin 2010: Depot des comptes
- lundi 31 octobre 2011: Depot des comptes
- lundi 04 juin 2012: Depot des comptes
- mercredi 30 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130021 publié le 30/01/2013Annonce n° 4 N° RCS : 380577684 - Dénomination : ADEROG La prestation de services, achat, vente, dépôt, négociation, promotion de tous produits. - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 7622.45 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité
- samedi 27 juillet 2013: Depot des comptes
- samedi 12 juillet 2014: Depot des comptes
- lundi 31 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 14 septembre 2016: Depot des comptes
- samedi 11 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 25 juin 2019: Depot des comptes
- dimanche 28 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190144 publié le 28/07/2019Annonce n° 17 N° RCS : 380577684 - Dénomination : ADEROG - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 7622.45 EUR - Administration : Gérant partant : Do Vale, Etienne ; nomination du Gérant : Richet, Jean-Michel Alfred - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement, la date de début d'activité et l'administration
- vendredi 18 décembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200246 publié le 18/12/2020Annonce n° 81 N° RCS : 380577684 - Dénomination : ADEROG - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 7622.45 EUR - Administration : Gérant partant : Richet, Jean-Michel Alfred ; nomination du Gérant : Roger, Jean-Luc Roger Alain - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 23 mars 2021: Depot des comptes
- mardi 23 mars 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SARL ADEROG- mercredi 01 août 2012 : Fermé
8 PL PUBLIQUE 02680 DALLON - samedi 01 juin 2019 : Fermé
24 PL PUBLIQUE 02680 DALLON - samedi 01 juin 2019 : Ouvert
11 RUE VICTOR BASCH 02100 SAINT-QUENTIN
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SARL ADEROG- ATTENOT CHRISTELLE : 2 CHE DES ACACIAS 21200 VIGNOLES
- CALDERARO GABRIELLE : 44 RUE DU CHATEAU D EAU 68310 WITTELSHEIM
- CLARUS PIERRE : 7 ALL DES CEDRES 69100 VILLEURBANNE
- GERARDIN LUCAS : 13 BD DE LA MOTHE 54000 NANCY
- LABROUSSE ELODIE : 34 AV DU MAL FOCH 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
- LESCHI MARION : LD VILLARANDA 20167 ALATA
- MARTINEZ LUCAS : 301 RUE DES SAULES 12850 ONET-LE-CHATEAU
- MONTES DE OCA RAMIREZ JOAN : LOT LES PITONS 97234 FORT-DE-FRANCE
- MORREEL ERIC : 36 LOT SOTOGRANDE 33470 GUJAN-MESTRAS
- PACOT NICOLAS : 3 RUE DES CHAMPS BRENOT 71370 SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRESSE
- RICHARD CHRISTELLE : 51 RUE CINSAULT 83250 LA LONDE-LES-MAURES
- TAILLANDIER PHILIPPE : 62 IMP DES GENETS D OR 83110 SANARY-SUR-MER
- ASSISTO INDUSTRIAL WATER SOLUTIONS : 5 CHE DE LA GRANDE VOIRIE 28320 GALLARDON
- EURL A.P.S. : 23 LA GOUDAIS 22270 PLEDELIAC
- JE T'AIME : 105 RUE DRAGON 13006 MARSEILLE 6
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SARL ADEROG- BAIZE ANNIE : CHE DU TILLOY 02100 REMAUCOURT
- DRAGON JOHNNY : 2 RUE JACQUES BLANCHOT 02100 SAINT-QUENTIN
- GRANGER DAVID : 12 RUE DU 18 JUIN 1940 02100 SAINT-QUENTIN
- LEDUCQ CORALIE : 2 RUE DU POT AU FEU 02100 NEUVILLE-SAINT-AMAND
- NAMPY AWA : 31 RUE CORNEILLE 02100 SAINT-QUENTIN
- E.T.A. GRANIE : 102 RUE DES CHAMPS CLOCHERS 02100 ESSIGNY-LE-PETIT
- ETABLISSEMENTS LEFEBVRE : 5 RUE JEAN COCTEAU 02100 SAINT-QUENTIN
- HOLDING AMARU : 10 RUE JEAN COCTEAU 02100 SAINT-QUENTIN
- MONLOI : 25 RUE EMILE MALEZIEUX 02100 GRICOURT
- O.G : 174 RUE DE GUISE 02100 SAINT-QUENTIN
- P.C INVEST : 219 RUE DE FAYET 02100 SAINT-QUENTIN
- PLS : 44 RUE JEAN MOULIN 02100 GRICOURT
- QUALIPOSE : 2 RUE DE L'OUEST 02100 NEUVILLE-SAINT-AMAND
- SCI LA FLORENTINE : 34 RUE GEORGES POMPIDOU 02100 SAINT-QUENTIN
- SOCIETE D'EXPLOITATION CHEVALINE CHARCUTERIE DUBOIS PERE ET FILS : 74 RUE DU PRESIDENT J F KENNEDY 02100 SAINT-QUENTIN
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SARL ADEROGRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives