SEEDO
Présentation générale de SEEDO
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SEEDO et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SEEDO est situé au 73 BD DE LA LIBERATION 94300 VINCENNES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 avril 1991 et qui est immatriculée sous le numéro 381496082 au greffe de
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 30 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.74A ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.74A (Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie), les activités sont :
- - le commerce de gros d'outils tels que marteaux, scies, tournevis et outils similaires à main
- - le commerce de gros de quincaillerie générale (visserie, boulonnerie, clous, fils, grillages, tréfilés)
Chiffre d’affaire
SEEDO à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 366 814.00 € pour un résultat de 33 509.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
SEEDO est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SEEDO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR02381496082
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SEEDO de part son activité de 46.74A ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie) sont :
- 01383 : Commerce de quincaillerie interrégionale employés (28.9% des salariés)
- 00731 : Commerce de quincaillerie interrégionale cadres (22% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (19.5% des salariés)
- 00804 : VRP (14.4% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.4% des salariés)
- 01387 : Métallurgie Flandres Douaisis (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (10.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SEEDO
- 2016-03-23 : Président : OLLIER Pierre modification le 16 Mars 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SEEDO et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SEEDO |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 381496082 00029 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1991-04-01 : lundi 01 avril 1991 |
Activité principale de l'unité légale | 46.74A : Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de gros spécialisés |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en quincaillerie, vendeur de quincaillerie en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SEEDO- CO
2019 | 208 429.00 | 159 419.00 |
2018 | 49 009.00 |
2019 | 30 000.00 |
2018 |
2019 | 28 413.00 |
2018 |
2019 | 159 419.00 |
2018 |
2019 | 366 814.00 | 382 398.00 |
2018 | 15 583.00 |
2019 | 33 509.00 |
2018 |
2019 | 28 413.00 |
2018 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SEEDO- dimanche 07 septembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 12 août 2009: Depot des comptes
- lundi 30 août 2010: Depot des comptes
- mercredi 03 août 2011: Depot des comptes
- mercredi 29 août 2012: Depot des comptes
- jeudi 22 août 2013: Depot des comptes
- samedi 02 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 30 juillet 2015: Depot des comptes
- mercredi 23 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160058 publié le 23/03/2016Annonce n° 1562 N° RCS : 381496082 - Dénomination : SEEDO - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : OLLIER Pierre modification le 16 Mars 2016 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant..
- vendredi 29 juillet 2016: Depot des comptes
- samedi 05 août 2017: Depot des comptes
- mercredi 08 août 2018: Depot des comptes
- vendredi 02 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SEEDO- lundi 20 juillet 1998 : Fermé
14 RUE DE L ODEON 75006 PARIS 6 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
73 BD DE LA LIBERATION 94300 VINCENNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SEEDO- A.M.SERRURERIE : 242 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11
- EOLE BAIL : 52 CHE DE LA PERUSSONNE 13400 AUBAGNE
- ETABLISSEMENTS EST ECROUS : 8 RUE DES PYRENEES 12270 LA FOUILLADE
- JLD : 1 RUE DU LION D'OR 85260 MONTREVERD
- LA CIGOGNE - REPRESENTATION SERVICE : 11 RUE DU GENERAL LECLERC 67110 REICHSHOFFEN
- LOMATYS : RUE DU CEDEC 89120 CHARNY OREE DE PUISAYE
- MS : 16 RUE DU COMPAS 95310 SAINT OUEN L'AUMONE
- NEGOCE ETANCHEITE PEINTURE : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- NF2E : 156 RUE DEPORTES INTERNES RESISTAN 45200 MONTARGIS
- OUTI-PRO : 29 RUE DE SARRE 57070 METZ
- OUTILS COUPANTS DE NORMANDIE : RTE DE SAVIGNIES 76220 FERRIERES-EN-BRAY
- QUINCAILLERIE ROCHE : ZI DES GRANGES 42600 MONTBRISON
- SAS DUMONT : 3740 RTE D4ARRAS 59554 RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE
- SEBASTIEN CENES : 67 RUE DU JURA 71500 LOUHANS
- SEZER ALU : 17 RUE DES VERDIERS 68110 ILLZACH
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SEEDO- AGUILAR ACOSTA ALEJANDRO : 30 RUE DE L EGLISE 94300 VINCENNES
- AKNIN JOSYANE : 46 RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES
- GUYOMARD CATHERINE : 30 RUE VICTOR BASCH 94300 VINCENNES
- OZKUL ALEXANDRE ATILLA : 42 RUE JOSEPH GAILLARD 94300 VINCENNES
- WAWRZYNIAK JEROME : 135 RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES
- ALYS : 32 RUE ROBERT GIRAUDINEAU 94300 VINCENNES
- CARMELLA : 51 AV DU CHATEAU 94300 VINCENNES
- GIE IMAGERIE MEDICALE DE MONTREUIL EN ABREGE GIE I.M.M. : 10 AV AUBERT 94300 VINCENNES
- INDIVISION ROUX EMONET : 184 RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES
- LYNAB : 8 RUE GUYNEMER 94300 VINCENNES
- SCI D.P.L : 81 RUE DIDEROT 94300 VINCENNES
- SCI EDEN : 36 RUE DE LA SOLIDARITE 94300 VINCENNES
- SCI L'ATELIER : 7 BD DE LA LIBERATION 94300 VINCENNES
- SCI LELUX : 43 RUE DES MEUNIERS 94300 VINCENNES
- SOS PERMIS 94 : 12 RUE DEFRANCE 94300 VINCENNES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SEEDORéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives