TOURS FL
Présentation générale de TOURS FL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société TOURS FL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société TOURS FL est situé au 15 PL JEAN JAURES 37000 TOURS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 mai 1991 et qui est immatriculée sous le numéro 381637628 au greffe de TOURS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 40 018,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
TOURS FL à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 205 146.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
TOURS FL est du ressort du greffe de TOURS dont les coordonnées postales sont 12 RUE BERTHELOT 37041 TOURS CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0247312001 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 16 h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tours.fr
TVA intracommunautaire
Si TOURS FL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR71381637628
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à TOURS FL de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- audit revision informatique analyse expertise - ariane sa,
- bac, francis,
- bathuel, cyrille jean-marie félix,
- blat,
- cgi consulting,
- feibel, jean-pierre
- helmstetter, laurent,
- priollaud, françois,
- societe bac
- triadou, christine gisèle raymonde, nomination de l'
Les modifications survenues dans l'administration de la société TOURS FL
- 2011-01-23 : Président du conseil d'administration et directeur général : BATHUEL Cyrille Jean-Marie Félix Administrateur : BLAT Sylvie Yvonne Alberte Administrateur : BLAT Christine Gisèle Raymonde Commissaire aux comptes titulaire : PRIOLLAUD François Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT REVISION INFORMATIQUE ANALYSE EXPE
- 2012-07-27 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Priollaud, François, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CGI CONSULTING, Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDIT REVISION INFORMATIQUE ANALYSE EXPERTISE - ARIANE SA, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Feibel, Jean-Pierre
- 2015-09-15 : Président du conseil d'administration et directeur général partant : Bathuel, Cyrille Jean-Marie Félix, nomination du Président du conseil d'administration et directeur général : Bac, Francis, nomination du Directeur général délégué : Helmstetter, Laurent, Administrateur partant : Blat, nom d'usage : Bathuel, Sylvie Yvonne Alberte, modification de l'Administrateur Blat, nom d'usage : Triadou, Christine Gisèle Raymonde, nomination de l'Administrateur : SOCIETE BAC
- 2015-09-15 : modification du Président SOCIETE BAC, modification du Directeur général Bac, Francis, Directeur général délégué partant : Helmstetter, Laurent
- 2018-12-13 : nomination du Directeur général : Helmstetter, Laurent
Les autres mandats des administrateurs
- cgi consulting, :
- 2014-11-07 : LE GALLIERA (440731206)
- 2014-05-16 : FELCO FRANCE (385033428)
- 2013-11-06 : BERNON ET ASSOCIES (351518428)
- 2013-07-30 : SOCIETE NOUVELLE LUCE-PASSY (702032681)
- 2013-07-14 : GROUPE AVERIA (500625322)
- 2012-08-01 : JECNA - HOTEL DE L'ODEON SAINT GERMAIN (341985505)
- 2012-07-31 : LA BASTIDE (529543233)
- 2012-07-17 : LHEUREUX LOCATION (390518009)
- feibel, jean-pierre :
- 2019-11-06 : LE GRAMME (789713823)
- 2018-07-25 : BELGRAND IMMOBILIER (489376475)
- 2015-04-15 : NUTRATLETIC (439444175)
- 2014-11-07 : LE GALLIERA (440731206)
- 2014-10-26 : PLUSAGENDA (453887168)
- 2014-05-16 : FELCO FRANCE (385033428)
- 2014-01-02 : CAT INTERIM (489723940)
- 2013-11-06 : BERNON ET ASSOCIES (351518428)
- 2013-08-08 : LUBIN (478006042)
- 2013-07-30 : SOCIETE NOUVELLE LUCE-PASSY (702032681)
- 2013-07-14 : GROUPE AVERIA (500625322)
- 2013-07-09 : STRATEGEM (449113026)
- 2013-07-05 : GROUPE NOUVEL EXPERT (444802276)
- 2013-07-02 : CONSTRUCTIONS METALLIQUES PIOT - C.M.P. (322537721)
- 2012-08-01 : JECNA - HOTEL DE L'ODEON SAINT GERMAIN (341985505)
- 2012-07-31 : LA BASTIDE (529543233)
- 2012-02-23 : TERNIVA (499099109)
- 2012-02-23 : VOGINA (335171211)
- 2011-03-04 : ECO.COLLECTOOR (493704530)
- 2011-03-04 : BARRIER & FILS (440852242)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société TOURS FL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | TOURS FL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 381637628 00037 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1991-05-01 : mercredi 01 mai 1991 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de TOURS FL- CO
2018 | 2 438 205.00 | 1 993 917.00 |
2017 | 444 288.00 | 1 910 707.00 |
2018 | 40 018.00 |
2017 | 40 018.00 |
2018 | 205 146.00 |
2017 | 199 923.00 |
2018 | 1 993 917.00 |
2017 | 1 910 707.00 |
2018 | 767 975.00 | 345 573.00 |
2017 | 422 402.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société TOURS FL- dimanche 05 octobre 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 05/10/2008N° RCS : 381637628 - Dénomination : BLATOURS - Adresse : 15 place Jean Jaurès 37000 Tours - Activité : Restaurant, cafés, bars, hôtels, motels, snack, ventes à emporter, holding - forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration - capital : 38113.00 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et directeur général : BATHUEL Cyrille Jean-Marie Félix. Administrateur : BLAT Sylvie Yvonne Alberte. Administrateur : BLAT Christine Gisèle Raymonde. Commissaire aux comptes titulaire : PRIOLLAUD François. Commi
- jeudi 30 octobre 2008: Depot des comptes
- mercredi 25 novembre 2009: Depot des comptes
- lundi 30 août 2010: Depot des comptes
- dimanche 23 janvier 2011: Modification
Bodacc B n°20110016 publié le 23/01/2011Annonce n° 166 N° RCS : 381637628 - Dénomination : BLATOURS Restaurant, cafés, bars, hôtels, motels, snack, ventes à emporter, holding - forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration - capital : 40018.00 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et directeur général : BATHUEL Cyrille Jean-Marie Félix Administrateur : BLAT Sylvie Yvonne Alberte Administrateur : BLAT Christine Gisèle Raymonde Commissaire aux comptes titulaire : PRIOLLAUD François Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT REVISION INFORMATIQUE ANALYSE EXPE - Modification : Augmentation de capital
- vendredi 30 décembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 27 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120144 publié le 27/07/2012Annonce n° 801 N° RCS : 381637628 - Dénomination : BLATOURS - forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration - capital : 40018 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Priollaud, François, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CGI CONSULTING, Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDIT REVISION INFORMATIQUE ANALYSE EXPERTISE - ARIANE SA, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Feibel, Jean-Pierre - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 05 novembre 2012: Depot des comptes
- samedi 25 janvier 2014: Depot des comptes
- mardi 02 décembre 2014: Depot des comptes
- mercredi 19 août 2015: Depot des comptes
- mardi 15 septembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150176 publié le 15/09/2015Annonce n° 277 N° RCS : 381637628 - Dénomination : BLATOURS - forme juridique : Société anonyme - capital : 40018 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et directeur général partant : Bathuel, Cyrille Jean-Marie Félix, nomination du Président du conseil d'administration et directeur général : Bac, Francis, nomination du Directeur général délégué : Helmstetter, Laurent, Administrateur partant : Blat, nom d'usage : Bathuel, Sylvie Yvonne Alberte, modification de l'Administrateur Blat, nom d'usage : Triadou, Christine Gisèle Raymonde, nomination de l'Administrateur : SOCIETE BAC - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 15 septembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150176 publié le 15/09/2015Annonce n° 278 N° RCS : 381637628 - Dénomination : TOURS FL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40018 EUR - Administration : modification du Président SOCIETE BAC, modification du Directeur général Bac, Francis, Directeur général délégué partant : Helmstetter, Laurent - Modification : modification survenue sur la dénomination, la forme juridique et l'administration
- mercredi 12 avril 2017: Depot des comptes
- vendredi 11 août 2017: Depot des comptes
- mardi 23 octobre 2018: Depot des comptes
- jeudi 13 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180238 publié le 13/12/2018Annonce n° 1087 N° RCS : 381637628 - Dénomination : TOURS FL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40018 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Helmstetter, Laurent - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 19 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société TOURS FL- lundi 25 décembre 1995 : Fermé
34 RUE LEON MARTINE 92290 CHATENAY-MALABRY - lundi 01 septembre 2008 : Fermé
103 BD MACDONALD 75019 PARIS 19 - lundi 01 septembre 2008 : LE PALAIS Ouvert
15 PL JEAN JAURES 37000 TOURS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société TOURS FL- AU VERSAILLES : 24 BD EXELMANS 75016 PARIS 16
- BABONE : 52 RUE MARCADET 75018 PARIS 18
- BERNARD BOULLIER : VILLAGE DE L ALPE 38860 LES DEUX ALPES
- CHEZ MARYEL : 2 IMP ROMULUS 13690 GRAVESON
- DR FEELGOOD : 34 RUE KELLER 75011 PARIS 11
- EMIRDAG KOFTECISI : 69 RUE LAFAYETTE 38200 VIENNE
- HOM : 5 RUE DE FLEURUS 75006 PARIS 6
- JMLH59 : 34 BD JEAN BAPTISTE LEBAS 59000 LILLE
- L'AUBERGE D'ARTIGNOSC : RUE DE L EGALITE 83630 ARTIGNOSC-SUR-VERDON
- LE 4F : 12 RUE DE LA REPUBLIQUE 42230 ROCHE-LA-MOLIERE
- LE MALAKOFF : 54 RUE DU REVEREND PERE C GILBERT 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- MESANGES : 2 SENTIER DE BARBECANE 17890 CHAILLEVETTE
- PADYT : 15 RUE DE GENEVE 74100 AMBILLY
- RESTAURANT LA TAVERNE : 33 RUE DES FRANCS TIREURS 38250 VILLARD-DE-LANS
- SNACK 42 : 23 RUE LECOURBE 75015 PARIS 15
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société TOURS FL- DUBOIS MARIE-LAURE : 1 RUE DE LA BARRE 37000 TOURS
- EPEMBIA SAVYEL AXELLE : 7 RUE PIERRE BRIZON 37000 TOURS
- GALLE AURELIEN : 322 RUE VICTOR HUGO 37000 TOURS
- HARDY MARTIN : 5 PL DE LA VICTOIRE 37000 TOURS
- NEBUT MARIE : 1 RUE MARYSE BASTIE 37000 TOURS
- OFFRET MICHELLE : 143 RUE GIRAUDEAU 37000 TOURS
- SACHER DORIAN : 260 AV DE GRAMMONT 37000 TOURS
- ASSOCIATION PARENTALE LUDOLUNE : 84 RUE AUGUSTE CHEVALLIER 37000 TOURS
- IMMEUBLE 187 RUE VICTOR HUGO : 187 RUE VICTOR HUGO 37000 TOURS
- INTEMPOREL & LUI : 28 RUE BRICONNET 37000 TOURS
- LE SENS DU SERVICE : 7 RUE RAPIN 37000 TOURS
- S & F : 7 ALL AMBROISE PARE 37000 TOURS
- SCI HERMINETTE : 44 RUE DU GENERAL RENAULT 37000 TOURS
- SCI LES MINIMES : 146 RUE DU PLAT D ETAIN 37000 TOURS
- SCM MICHELET : 9 RUE MICHELET 37000 TOURS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société TOURS FLRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives