SARL MASY PERE ET FILS
Présentation générale de SARL MASY PERE ET FILS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SARL MASY PERE ET FILS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SARL MASY PERE ET FILS est situé au 5 RUE DE L ECOLE 02800 NOUVION-LE-COMTE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 avril 1991 et qui est immatriculée sous le numéro 381832336 au greffe de
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 16.29Z ( Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie)
L'activité déclarée au greffe est : Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 16.29Z (Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie), les activités sont :
Chiffre d’affaire
SARL MASY PERE ET FILS à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
SARL MASY PERE ET FILS est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SARL MASY PERE ET FILS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR61381832336
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SARL MASY PERE ET FILS de part son activité de 16.29Z ( Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie) sont :
- 00158 : Travail mécanique du bois scieries négoce (59.4% des salariés)
- 01411 : Fabrication de l'ameublement (30.9% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- grosso, sébastien
- societe laonnoise d'expertise comptable,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SARL MASY PERE ET FILS
- 2011-03-23 : Gérant : MASY Gilles Olivier Patrick
- 2011-11-22 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ALEXANDRE MINOT AUDIT & CONSEILS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE LAONNOISE D'EXPERTISE COMPTABLE
- 2013-01-11 : nomination du Co-gérant : Masy, Patrick Roger Simon Daniel
- 2017-11-03 : Commissaire aux comptes suppléant partant : SOCIETE LAONNOISE D'EXPERTISE COMPTABLE, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Grosso, Sébastien
Les autres mandats des administrateurs
- societe laonnoise d'expertise comptable, :
- 2011-12-11 : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE L'ISLETTE (876120015)
- 2011-11-21 : SITA HOLDING (537994204)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SARL MASY PERE ET FILS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SARL MASY PERE ET FILS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 381832336 00014 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1991-04-01 : lundi 01 avril 1991 |
Activité principale de l'unité légale | 16.29Z : Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie |
Division | Fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie |
Activite | Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie |
Synonyme | scierie, menuiserie industrielle, ameublement industriel |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SARL MASY PERE ET FILSIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SARL MASY PERE ET FILS- samedi 05 juillet 2008: Depot des comptes
- vendredi 30 janvier 2009: Depot des comptes
- lundi 08 mars 2010: Depot des comptes
- lundi 14 mars 2011: Depot des comptes
- mercredi 23 mars 2011: Modification
Bodacc B n°20110058 publié le 23/03/2011Annonce n° 14 N° RCS : 381832336 - Dénomination : MASY PERE ET FILS fabrication, vente, négoce pieges en bois pour rongeurs. Tréteaux, etagères et tous objets en bois, négoce en meubles, articles de ménage, quincaillerie fabrication, vente, négoce pieges en bois pour rongeurs. Tréteaux, etagères et tous objets en bois, négoce en meubles, articles de ménage, quincaillerie - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 65000.00 EUR - Administration : Gérant : MASY Gilles Olivier Patrick - Modification : Départ d'un co-gérant
- mardi 22 novembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110225 publié le 22/11/2011Annonce n° 3 N° RCS : 381832336 - Dénomination : MASY PERE ET FILS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 65000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ALEXANDRE MINOT AUDIT & CONSEILS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE LAONNOISE D'EXPERTISE COMPTABLE - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 02 janvier 2012: Depot des comptes
- vendredi 11 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130008 publié le 11/01/2013Annonce n° 2 N° RCS : 381832336 - Dénomination : MASY PERE ET FILS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 665000 EUR - Administration : nomination du Co-gérant : Masy, Patrick Roger Simon Daniel - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
- lundi 04 février 2013: Depot des comptes
- samedi 25 janvier 2014: Depot des comptes
- samedi 13 décembre 2014: Depot des comptes
- mercredi 30 décembre 2015: Depot des comptes
- mardi 18 avril 2017: Depot des comptes
- vendredi 03 novembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170211 publié le 03/11/2017Annonce n° 6 N° RCS : 381832336 - Dénomination : MASY PERE ET FILS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 665000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : SOCIETE LAONNOISE D'EXPERTISE COMPTABLE, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Grosso, Sébastien - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 17 novembre 2017: Depot des comptes
- vendredi 09 novembre 2018: Depot des comptes
- jeudi 31 octobre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SARL MASY PERE ET FILS- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
5 RUE DE L ECOLE 02800 NOUVION-LE-COMTE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SARL MASY PERE ET FILS- BOU LUCILE : HAMEAU LES HIERES 05320 LA GRAVE
- BOUILLARD FREDERIC : 39 RUE JUGE 75015 PARIS 15
- DUPHLOUX DORIAN : 3 RUE DES REMPARTS 63670 ORCET
- DURAND CELINE : 30 AV DE L OCEAN 40550 LEON
- GANDOLFO LINDA : 26 RUE DES ROSES 62118 BIACHE-SAINT-VAAST
- GENDROT CYRILLE : 5 RUE DU GENERAL JOHN WOOD 35470 BAIN-DE-BRETAGNE
- HASCOET CHRISTIAN : KERGROAS 29720 TREOGAT
- LAULAN MANON : 1 CARRIAU 33490 SAINT-MARTIAL
- LECHEVALLIER NATHALIE : 181 BD PASTEUR 94360 BRY-SUR-MARNE
- MALENDES SEBASTIEN : 13 FAUBOURG SAINT JACQUES 11200 CANET
- MEILLE NICOLAS : 378 RTE DU COL DU FRENE 73250 SAINT PIERRE D'ALBIGNY
- SALUDAS MARC : 31160 ASPET
- SIMON FABIENNE : 20 RUE DU CAMP 67190 DINSHEIM-SUR-BRUCHE
- STEINBACH CLAUDE : KERJEAN 56680 PLOUHINEC
- TRILLARD DANIEL : 404 LA GAROTERIE 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SARL MASY PERE ET FILS- CARON CLAUDINE : 75 RUE DU GENERAL DE GAULLE 02800 ACHERY
- DESTREZ CHRISTIAN : 32 RUE DU MOULIN A VENT 02800 CHARMES
- DUMENIL ANGELIQUE : 27 RUE DU PETIT CHARMES 02800 CHARMES
- DUREUX TEDDY : 25 RUE PASTEUR 02800 CHARMES
- GUESMA EMMANUELLE : 46 RUE DE LA REPUBLIQUE 02800 LA FERE
- NIAY BRUNO : 8 RUE PASTEUR 02800 MAYOT
- AMIC RETRAITES PERS ACIERIES LAMINOIRS BEAUTOR : 02800 BEAUTOR
- ASS SPORT SCOLAIRE LYCEE MONNET : 22 RUE D ABOVILLE 02800 LA FERE
- CTRE COM ACTION SOCIALE DE VERSIGNY : 1 GRANDE RUE 02800 VERSIGNY
- EXPENDABLES PAINTBALL : 14 RUE ILE DU NOIR 02800 VERSIGNY
- PATRINEO : 2 RTE DE LAON 02800 CHARMES
- SCI HENHUG : 19 RUE JEAN MOULIN 02800 ACHERY
- SCI LES PINTHILORIERS : 02800 COURBES
- SCI SERENITE : 8 RUE JULES LESAGE 02800 ACHERY
- SCI VASSEUR : 11 FAUBOURG SAINT FIRMIN 02800 LA FERE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SARL MASY PERE ET FILSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives